北京中航嘉信航空服务有限公司,办公室地址位于中国的首都,政治、文化中心北京,北京市朝阳区延静里中街3号17号楼3层a018室,我公司主要提供航空机票销售代理;票务代理;旅游信息咨询;技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询;设计、制作、代理、发布广告;会议服务;承办展览展示活动;企业策划、设计;应用软件服务;计算机系统服务;经济贸易咨询;组织文化艺术交流活动;...销售计算机、软件及辅助设备、机械设备、电子产品、汽车...
联系方式
相关产品
工商信息和基本资料
法人名称: | 北京中航嘉信航空服务有限公司 |
简称: | 中航嘉信航空服务 |
主要经营产品: | 未提供 |
经营范围: | 航空机票销售代理;票务代理;旅游信息咨询;技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询;设计、制作、代理、发布广告;会议服务;承办展览展示活动;企业策划、设计;应用软件服务(不含医用软件);计算机系统服务;经济贸易咨询;组织文化艺术交流活动(不含演出);...销售计算机、软件及辅助设备、机械设备、电子产品、汽车... |
营业执照号码: | 110105018721984 |
发证机关: | 北京市朝阳区市场监督管理局 |
核准日期: | 2016-05-13 |
经营期限: | 10年 |
经营状态: | 已注销 |
成立时间: | 2015年03月09日 |
注册资本: | 500 万元 人民币 (万元) |
所属分类: | 通用航空服务业 » 朝阳区通用航空服务业 |
所属城市: | 北京企业网 » 朝阳区 |
顺企编码: | 30734982 |
北京中航嘉信航空服务有限公司的股东
股东名字 | 出资比例 | 出资额 |
---|---|---|
温荣艳 | 60% | 人民币300万元 |
谢佳 | 40% | 人民币200万元 |
北京中航嘉信航空服务有限公司的工商变更记录
变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|---|---|---|
董事 经理 监事 | 温荣艳*, 谢佳 [新增] | 李昌维*, [退出] 温荣艳 | 2020-11-02 |
董事 经理 监事 | 温荣艳* 执行董事 温荣艳* 经理 谢佳 监事 [新增] 注:标有*标志的为法定代表人 | 李昌维* 执行董事 [退出] 李昌维* 经理 [退出] 温荣艳 监事 注:标有*标志的为法定代表人 | 2020-11-02 |
企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 有限责任公司(自然人独资) | 2020-11-02 |
投资人 | 温荣艳 自然人股东 [新增] 谢佳 自然人股东 [新增] | 李昌维 自然人股东 [退出] | 2020-11-02 |
法定代表人 | 温荣艳 | 李昌维 | 2020-11-02 |
董事 经理 监事 | 李昌维 执行董事; [新增] 李昌维 经理; [新增] 温荣艳 监事 [新增] | 郭森 执行董事; [退出] 郭森 经理; [退出] 贾德鹏 监事 [退出] | 2020-06-03 |
董事 经理 监事 | 李昌维*, [新增] 温荣艳 [新增] | 郭森*, [退出] 贾德鹏 [退出] | 2020-06-03 |
董事 经理 监事 | 李昌维* 执行董事 [新增] 李昌维* 经理 [新增] 温荣艳 监事 [新增] 注:标有*标志的为法定代表人 | 郭森* 执行董事 [退出] 郭森* 经理 [退出] 贾德鹏 监事 [退出] 注:标有*标志的为法定代表人 | 2020-06-03 |
投资人 | 李昌维 自然人股东 [新增] | 郭森 自然人股东 [退出] | 2020-06-03 |
法定代表人 | 李昌维 | 郭森 | 2020-06-03 |
董事 经理 监事 | 郭森*, [新增] 贾德鹏 | 贾德龙*, [退出] 贾德鹏 | 2019-10-28 |
董事 经理 监事 | 郭森 执行董事; [新增] 郭森 经理; [新增] 贾德鹏 监事 | 贾德龙 执行董事; [退出] 贾德龙 经理; [退出] 贾德鹏 监事 | 2019-10-28 |
董事 经理 监事 | 郭森* 执行董事 [新增] 郭森* 经理 [新增] 贾德鹏 监事 注:标有*标志的为法定代表人 | 贾德龙* 执行董事 [退出] 贾德龙* 经理 [退出] 贾德鹏 监事 注:标有*标志的为法定代表人 | 2019-10-28 |
投资人 | 郭森 自然人股东 [新增] | 贾德龙 自然人股东 [退出] | 2019-10-28 |
经营范围 | 组织文化艺术交流活动(不含演出);文艺创作;票务代理;旅游信息咨询;技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询;设计、制作、代理、发布广告;会议服务;承办展览展示活动;企业策划、设计;应用软件服务(不含医用软件);计算机系统服务;经济贸易咨询;销售计算机、软件及辅助设备、机械设备、电子产品、汽车配件;汽车租赁(不含九座以上客车);租赁建筑工程用机械设备。企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。 | 航空机票销售代理。票务代理;旅游信息咨询;技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询;设计、制作、代理、发布广告;会议服务;承办展览展示活动;企业策划、设计;应用软件服务(不含医用软件);计算机系统服务;经济贸易咨询;组织文化艺术交流活动(不含演出);文艺创作;销售计算机、软件及辅助设备、机械设备、电子产品、汽车配件;汽车租赁(不含九座以上客车);租赁建筑工程用机械设备。企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。 | 2019-10-28 |
法定代表人 | 郭森 | 贾德龙 | 2019-10-28 |
企业名称 | 北京华文龙兴文化传播有限公司 | 北京中航嘉信航空服务有限公司 | 2019-10-28 |
经营范围 | 航空机票销售代理。票务代理;旅游信息咨询;技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询;设计、制作、代理、发布广告;会议服务;承办展览展示活动;企业策划、设计;应用软件服务(不含医用软件);计算机系统服务;经济贸易咨询;组织文化艺术交流活动(不含演出);文艺创作;销售计算机、软件及辅助设备、机械设备、电子产品、汽车配件;汽车租赁(不含九座以上客车);租赁建筑工程用机械设备。企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。 | 航空机票销售代理。票务代理;旅游信息咨询;技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询;设计、制作、代理、发布广告;会议服务;承办展览展示活动;企业策划、设计;应用软件服务(不含医用软件);计算机系统服务;经济贸易咨询;组织文化艺术交流活动(不含演出);文艺创作;销售计算机、软件及辅助设备、机械设备、电子产品、汽车配件。企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。 | 2019-03-14 |
注册资本 | 500( + 2400% ) | 20 | 2016-05-13 |
董事 经理 监事 | 贾德龙 执行董事; [新增] 贾德龙 经理; [新增] 贾德鹏 监事 [新增] | 尹永征 执行董事; [退出] 尹永征 经理; [退出] 杨壮 监事 [退出] | 2016-05-13 |
董事 经理 监事 | 贾德龙*, [新增] 贾德鹏 [新增] | 杨壮, [退出] 尹永征* [退出] | 2016-05-13 |
注册资本 | 500万( + 2400% ) | 20万 | 2016-05-13 |
经营范围 | 航空机票销售代理。票务代理;旅游信息咨询;技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询;设计、制作、代理、发布广告;会议服务;承办展览展示活动;企业策划、设计;应用软件服务(不含医用软件);计算机系统服务;经济贸易咨询;组织文化艺术交流活动(不含演出);文艺创作;销售计算机、软件及辅助设备、机械设备、电子产品、汽车配件。企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。 | 技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询;设计、制作、代理、发布广告;会议服务;承办展览展示活动;企业策划、设计;应用软件服务(不含医用软件);计算机系统服务;经济贸易咨询;组织文化艺术交流活动(不含演出);文艺创作;销售计算机、软件及辅助设备、机械设备、电子产品、汽车配件。依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。 | 2016-05-13 |
注册资本 | 500万元( + 2400% ) | 20万元 | 2016-05-13 |
法定代表人 | 贾德龙 | 尹永征 | 2016-05-13 |
企业名称 | 北京中航嘉信航空服务有限公司 | 宝宣通汇(北京)传媒科技有限公司 | 2016-05-13 |
董事 经理 监事 | 贾德龙* 执行董事 [新增] 贾德龙* 经理 [新增] 贾德鹏 监事 [新增] 注:标有*标志的为法定代表人 | 尹永征* 执行董事 [退出] 尹永征* 经理 [退出] 杨壮 监事 [退出] 注:标有*标志的为法定代表人 | 2016-05-13 |
投资人 | 贾德龙 自然人股东 [新增] | 尹永征 自然人股东 [退出] | 2016-05-13 |
投资人 | 贾德龙,自然人股东; | 尹永征,自然人股东; | 2016-05-13 |
董事(理事)、经理、监事 | 贾德鹏,监事; | 杨壮,监事; | 2016-05-13 |
注册资本 | 500 万元 | 20 万元 | 2016-05-13 |
北京中航嘉信航空服务有限公司的领导人员
名字 | 职务 |
---|---|
贾德龙 | 执行董事 |
贾德龙 | 经理 |
贾德鹏 | 监事 |
本页是 [北京中航嘉信航空服务有限公司] 在顺企网北京黄页的介绍页,如果您是负责人并希望管理这家公司, 认领该企业后可以删除广告,或者信息有误需要纠正或者删除或者您是负责人并希望管理这家公司,请 [ 联系我们纠正或删除信息 ],您认领该企业后可以获取管理权限,发布供求信息,带来咨询订单,而且页面会移除广告。