变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
投资人变更 | 滁州市普惠融资担保有限公司:6.6667%;
凤阳县人民政府国有资产监督管理委员会:73.6667%;
安徽省融资再担保有限公司:19.6667%; | 凤阳县人民政府国有资产监督管理委员会:68.4%;
安徽省融资再担保有限公司:23.6%;
滁州市普惠融资担保有限公司:8%; | 2022-10-26 |
注册资本变更 | 30000 | 25000 | 2022-10-26 |
章程备案 | 无 | 无 | 2022-10-26 |
投资人变更 | 滁州市普惠融资担保有限公司:6.6667%;凤阳县人民政府国有资产监督管理委员会:73.6667%;安徽省融资再担保有限公司:19.6667%; | 凤阳县人民政府国有资产监督管理委员会:68.4%;安徽省融资再担保有限公司:23.6%;滁州市普惠融资担保有限公司:8%; | 2022-10-26 |
高级管理人员备案 | 孙天雷、程晓辉、孙路标、陈克皇、朱忠亚、程胜生、李传云 | 孙天雷、程晓辉、李传云、巫惠、陈克皇、朱忠亚、程胜生 | 2022-06-10 |
高级管理人员备案 | 孙天雷
程晓辉
孙路标 [新增]
陈克皇
朱忠亚
程胜生
李传云 | 孙天雷
程晓辉
李传云
巫惠 [退出]
陈克皇
朱忠亚
程胜生 | 2022-06-10 |
投资人变更 | 安徽省融资再担保有限公司:23.6%;凤阳县人民政府国有资产监督管理委员会:68.4%;滁州市普惠融资担保有限公司:8%; | 凤阳县人民政府:68.4%;安徽省融资再担保有限公司:23.6%;滁州市融资担保有限公司:8%; | 2022-01-21 |
地址变更 | 安徽省滁州市凤阳县府城镇仁爱路西侧名城华庭4幢二楼 | 安徽省滁州市凤阳县府城镇惠政路与社稷坛路交叉口总工会北三楼 | 2022-01-21 |
投资人变更 | 安徽省融资再担保有限公司:23.6%;
凤阳县人民政府国有资产监督管理委员会:68.4%; [新增]
滁州市普惠融资担保有限公司:8%; [名称变更] | 凤阳县人民政府:68.4%; [退出]
安徽省融资再担保有限公司:23.6%;
滁州市融资担保有限公司:8%; | 2022-01-21 |
章程备案 | 无 | 无 | 2022-01-21 |
注册资本变更 | 25000 | 24654 | 2021-03-18 |
投资人变更 | 安徽省融资再担保有限公司:23.6%;凤阳县人民政府:68.4%;滁州市融资担保有限公司:8%; | 凤阳县人民政府:67.9565%;安徽省融资再担保有限公司:23.9312%;滁州市融资担保有限公司:8.1123%; | 2021-03-18 |
投资人变更 | 安徽省融资再担保有限公司:23.6%;
凤阳县人民政府:68.4%;
滁州市融资担保有限公司:8%; | 凤阳县人民政府:67.9565%;
安徽省融资再担保有限公司:23.9312%;
滁州市融资担保有限公司:8.1123%; | 2021-03-18 |
章程备案 | 无 | 无 | 2021-03-18 |
投资人变更 | 凤阳县人民政府:67.9565%;滁州市融资担保有限公司:8.1123%;安徽省融资再担保有限公司:23.9312%; | 凤阳县人民政府:67.9565%;安徽省信用担保集团有限公司:23.9312%;滁州市融资担保有限公司:8.1123%; | 2020-07-17 |
高级管理人员备案 | 孙天雷、程晓辉、李传云、巫惠、陈克皇、朱忠亚、程胜生 | 程晓辉、李传云、巫惠、陈克皇、朱忠亚、程胜生 | 2020-07-17 |
投资人变更 | 凤阳县人民政府:67.9565%;
滁州市融资担保有限公司:8.1123%;
安徽省融资再担保有限公司:23.9312%; [新增] | 凤阳县人民政府:67.9565%;
安徽省信用担保集团有限公司:23.9312%; [退出]
滁州市融资担保有限公司:8.1123%; | 2020-07-17 |
高级管理人员备案 | 孙天雷 [新增]
程晓辉
李传云
巫惠
陈克皇
朱忠亚
程胜生 | 程晓辉
李传云
巫惠
陈克皇
朱忠亚
程胜生 | 2020-07-17 |
投资人变更 | 安徽省信用担保集团有限公司:*%;凤阳县人民政府:*%;滁州市融资担保有限公司:*%; | 凤阳县人民政府:*%;安徽省信用担保集团有限公司:*%;滁州市信用担保有限公司:*%; | 2018-11-26 |
投资人变更变更 | 安徽省信用担保集团有限公司:23.9312%;
凤阳县人民政府:67.9565%;
滁州市融资担保有限公司:8.1123%; [新增] | 凤阳县人民政府:67.9565%;
安徽省信用担保集团有限公司:23.9312%;
滁州市信用担保有限公司:8.1123%; [退出] | 2018-11-26 |
章程备案变更 | 无 | 无 | 2018-11-26 |
注册资本变更 | 24654 | 22490 | 2018-10-11 |
投资人变更 | 安徽省信用担保集团有限公司:*%;滁州市信用担保有限公司:*%;凤阳县人民政府:*%; | 凤阳县人民政府:*%;安徽省信用担保集团有限公司:*%;滁州市信用担保有限公司:*%; | 2018-10-11 |
实收资本变更 | 24654( + 22.84006% ) | 20070 | 2018-10-11 |
高级管理人员备案 | 程晓辉、李传云、巫惠、陈克皇、朱忠亚、程胜生 | 朱忠亚、程胜生、李传云、巫惠、陈克皇、周梅 | 2018-10-11 |
注册资本变更 | 24654( + 9.62% ) | 22490 | 2018-10-11 |
实收资本变更变更 | 24654( + 22.84% ) | 20070 | 2018-10-11 |
高级管理人员备案变更 | 程晓辉 [新增]
李传云
巫惠
陈克皇
朱忠亚
程胜生 | 朱忠亚
程胜生
李传云
巫惠
陈克皇
周梅 [退出] | 2018-10-11 |
投资人变更变更 | 安徽省信用担保集团有限公司:23.93%;
滁州市信用担保有限公司:8.11%;
凤阳县人民政府:67.95%; | 凤阳县人民政府:64.87%;
安徽省信用担保集团有限公司:26.23%;
滁州市信用担保有限公司:8.89%; | 2018-10-11 |
注册资本变更变更 | 24654( + 9.62205% ) | 22490 | 2018-10-11 |
注册资本变更 | 22490 | 20070 | 2018-04-16 |
投资人变更 | 安徽省信用担保集团有限公司:*%;滁州市信用担保有限公司:*%;凤阳县人民政府:*%; | 凤阳县人民政府:*%;凤阳县人民政府:*%;安徽省信用担保集团有限公司:*%;滁州市信用担保有限公司:*%;滁州市信用担保有限公司:*%; | 2018-04-16 |
注册资本变更 | 22490( + 126% ) | 20070 | 2018-04-16 |
注册资本变更变更 | 22490( + 12578% ) | 20070 | 2018-04-16 |
投资人变更变更 | 安徽省信用担保集团有限公司:26.23%;
滁州市信用担保有限公司:8.89%;
凤阳县人民政府:64.87%; | 凤阳县人民政府:60.63%;
凤阳县人民政府:60.63%;
安徽省信用担保集团有限公司:29.39%;
滁州市信用担保有限公司:9.96%;
滁州市信用担保有限公司:9.96%; | 2018-04-16 |
高级管理人员备案 | 朱忠亚、程胜生、李传云、巫惠、陈克皇、周梅 | 张乐府、巫惠、张从波、陈克皇、程胜生、李传云 | 2017-09-21 |
投资人变更 | 安徽省信用担保集团有限公司:*%;滁州市信用担保有限公司:*%;凤阳县人民政府办公室:*%; | 凤阳县经济发展投资有限公司:*%;安徽省信用担保集团有限公司:*%;滁州市信用担保有限公司:*%; | 2017-09-21 |
地址变更变更 | 安徽省滁州市凤阳县府城镇惠政路与社稷坛路交叉口总工会北三楼 | 安徽省滁州市凤阳县府城镇府西街194号 | 2017-09-21 |
投资人变更变更 | 安徽省信用担保集团有限公司:*%;
滁州市信用担保有限公司:*%;
凤阳县人民政府办公室:*%; [新增] | 凤阳县经济发展投资有限公司:*%; [退出]
安徽省信用担保集团有限公司:*%;
滁州市信用担保有限公司:*%; | 2017-09-21 |
高级管理人员备案变更 | 朱忠亚 [新增]
程胜生
李传云
巫惠
陈克皇
周梅 [新增] | 张乐府 [退出]
巫惠
张从波 [退出]
陈克皇
程胜生
李传云 | 2017-09-21 |
股东 发起人 出资人 | 安徽省信用担保集团有限公司:29.39%;滁州市信用担保有限公司:9.96%;凤阳县经济发展投资有限公司:60.63%; | 安徽省信用担保集团有限公司:29.39%;凤阳县人民政府:60.63%;滁州市信用担保有限公司:9.96%; | 2016-08-30 |
投资人变更 | 安徽省信用担保集团有限公司:29.39%;滁州市信用担保有限公司:9.96%;凤阳县经济发展投资有限公司:60.63%; | 安徽省信用担保集团有限公司:29.39%;凤阳县人民政府:60.63%;滁州市信用担保有限公司:9.96%; | 2016-08-30 |
投资人变更变更 | 安徽省信用担保集团有限公司:*%;
滁州市信用担保有限公司:*%;
凤阳县经济发展投资有限公司:*%; [新增] | 安徽省信用担保集团有限公司:*%;
凤阳县人民政府:*%; [退出]
滁州市信用担保有限公司:*%; | 2016-08-30 |
其他事项备案变更 | 2000 | 无 | 2016-08-30 |
股东 发起人 出资人 | 安徽省信用担保集团有限公司:29.39%;凤阳县人民政府:60.63%;滁州市信用担保有限公司:9.96%; | 凤阳县人民政府:57.55%;安徽省信用担保集团有限公司:42.44%; | 2016-07-21 |
实收资本变更 | 20070( + 100.7% ) | 10000 | 2016-07-21 |
投资人变更 | 安徽省信用担保集团有限公司:*%;凤阳县人民政府:*%;滁州市信用担保有限公司:*%; | 凤阳县人民政府:*%;安徽省信用担保集团有限公司:*%; | 2016-07-21 |
实收资本变更 | 20070( + 100.70% ) | 10000 | 2016-07-21 |
注册资本变更变更 | 20070( + 44.39% ) | 13900 | 2016-07-21 |
投资人变更变更 | 安徽省信用担保集团有限公司:*%;
凤阳县人民政府:*%;
滁州市信用担保有限公司:*%; [新增] | 凤阳县人民政府:*%;
安徽省信用担保集团有限公司:*%; | 2016-07-21 |
注册资本变更变更 | 20070( + 44.38849% ) | 13900 | 2016-07-21 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等)变更 | 安徽省信用担保集团有限公司:29.39%;凤阳县人民政府:60.63%;滁州市信用担保有限公司:9.96%; | 凤阳县人民政府:57.55%;安徽省信用担保集团有限公司:42.44%; | 2016-07-21 |
注册资本变更(注册资金、资金数额等变更)变更 | 20070 | 13900 | 2016-07-21 |
实收资本变更变更 | 20070 | 10000 | 2016-07-21 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等)变更 | 凤阳县人民政府:57.55%;安徽省信用担保集团有限公司:42.44%; | 安徽省信用担保集团有限公司:20%;凤阳县人民政府:80%; | 2015-10-12 |
注册资本变更(注册资金、资金数额等变更)变更 | 13900 | 11800 | 2015-10-12 |
投资人变更 | 凤阳县人民政府:*%;安徽省信用担保集团有限公司:*%; | 安徽省信用担保集团有限公司:*%;凤阳县人民政府:*%; | 2015-10-12 |
联络员备案 | 无 | 无 | 2015-10-12 |
注册资本变更 | 13900( + 17.80% ) | 11800 | 2015-10-12 |
投资人变更变更 | 凤阳县人民政府:*%;
安徽省信用担保集团有限公司:*%; | 安徽省信用担保集团有限公司:*%;
凤阳县人民政府:*%; | 2015-10-12 |
联络员备案变更 | 张敏; | ; | 2015-10-12 |
注册资本变更变更 | 13900( + 17.79661% ) | 11800 | 2015-10-12 |
法定代表人 | 陈克皇 | 卓海燕 | 2015-09-15 |
高级管理人员备案 | 无 | 无 | 2015-09-15 |
负责人变更 | 陈克皇 | 卓海燕 | 2015-09-15 |
高级管理人员备案 | 李传云;程胜生;陈克皇;张从波;巫惠;张乐府; | 马玉华;高峰;范迪军;马逸男;刘雪梅;张敏;池君生;卓海燕; | 2015-09-15 |
高级管理人员备案变更 | 李传云 [新增]
程胜生 [新增]
陈克皇 [新增]
张从波 [新增]
巫惠 [新增]
张乐府 [新增] | 马玉华 [退出]
高峰 [退出]
范迪军 [退出]
马逸男 [退出]
刘雪梅 [退出]
张敏 [退出]
池君生 [退出]
卓海燕 [退出] | 2015-09-15 |
注册资本变更 | 11800 | 10000 | 2015-04-09 |
注册资本变更 | 11800( + 18% ) | 10000 | 2015-04-09 |
注册资本变更变更 | 11800( + 18% ) | 10000 | 2015-04-09 |
投资人变更 | 安徽省信用担保集团有限公司:20%; [新增]
凤阳县人民政府:80%; | 凤阳县人民政府:100%; | 2013-11-29 |
名称变更 | 凤阳县中都融资担保有限公司 | 凤阳县信用担保有限公司 | 2012-04-12 |
高级管理人员备案 | 卓海燕 [新增] | 朱大纲 [退出] | 2011-04-28 |
负责人变更 | 卓海燕 | 朱大纲 | 2011-04-28 |
地址变更 | 凤阳县府城镇府西街194号 | 凤阳县府城镇府西街89号 | 2011-04-28 |
投资人变更 | 凤阳县人民政府:1000%; | 凤阳县人民政府:1000%; | 2011-04-28 |
负责人变更 | 朱大纲 | 杜永珍 | 2009-06-09 |
投资人变更 | 凤阳县人民政府:1000%; | 凤阳县人民政府:1000%; | 2009-02-16 |
投资人变更 | 凤阳县人民政府:1000%; | 凤阳县人民政府:1000%; | 2008-10-20 |
负责人变更 | 杜永珍 | 邢海兵 | 2008-10-08 |
经营范围变更 | 主要为中小企业、县属行政事业单位贷款担保、融资租赁担保、合同履约担保;资产受托管理;担保信息咨询、对外投资** | 主要为招商引资提供担保、贷款担保、融资租赁担保,合同履约担保、资产受托管理,担保质询;开展项目建设投资。 | 2008-10-08 |
地址变更 | 凤阳县府城镇府西街89号 | 府西街政府办公室三楼 | 2008-10-08 |
期限变更 | 2056-11-14 | 2026-5-22 | 2006-11-14 |
期限变更 | 2006-11-14 | 2006-5-22 | 2006-11-14 |
经营范围变更 | 主要为招商引资提供担保、贷款担保、融资租赁担保,合同履约担保、资产受托管理,担保质询;开展项目建设投资。 | 主要为招商引资提供担保、贷款担保、融资租赁担保,合同履约担保、资产受托管理,担保质询。 | 2006-11-14 |