变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
董事 经理 监事 | 王志桐 董事长;
李萍 副董事长; [新增]
范梦清 副董事长; [新增]
王志桐 经理;
刘东青 监事 | 王志桐 董事长;
刘东青 副董事长;
王春志 副董事长; [退出]
刘东青 经理;
李李 监事 [退出] | 2018-08-23 |
董事 经理 监事 | 范梦清, [新增]
李萍, [新增]
刘东青,
王志桐* | 李李, [退出]
刘东青,
王春志, [退出]
王志桐* | 2018-08-23 |
董事 经理 监事 | 王志桐* 董事长
范梦清 副董事长 [新增]
李萍 副董事长 [新增]
王志桐* 经理
刘东青 监事
注:标有*标志的为法定代表人 | 王志桐* 董事长
王春志 副董事长 [退出]
刘东青 副董事长
刘东青 经理
李李 监事 [退出]
注:标有*标志的为法定代表人 | 2018-08-23 |
投资人 | 王志桐 自然人股东
实习(北京)科技有限公司 企业法人
范永杰 自然人股东 [新增] | 王志桐 自然人股东
实习(北京)科技有限公司 企业法人 | 2018-08-23 |
经营范围 | 销售食品。健康管理、健康咨询(须经审批的诊疗活动除外);技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术推广;代理进出口、技术进出口、货物进出口;医学研究与试验发展;会议服务;企业管理咨询;经济贸易咨询;教育咨询(中介服务除外);市场调查;企业策划;技术推广、技术服务;软件开发;组织文化艺术交流活动(不含营业性演出);基础软件服务;承办展览展示活动;电脑动画设计;摄影扩印服务;设计、制作、代理、发布广告;打字复印服务;数据处理(数据处理中的银行卡中心、PUE值在1.以上的云计算数据中心除外);销售医疗器械I类II类、化妆品、文化用品、机械设备、电子产品、体育用品、工艺品、计算机、软件及辅助设备;影视策划;翻译服务;餐饮管理;酒店管理。企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。 | 销售食品。健康管理、健康咨询(须经审批的诊疗活动除外);技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术推广;代理进出口、技术进出口、货物进出口;医学研究与试验发展;会议服务;企业管理咨询;经济贸易咨询;教育咨询(中介服务除外);市场调查;企业策划;技术推广、技术服务;软件开发;组织文化艺术交流活动(不含营业性演出);基础软件服务;承办展览展示活动;电脑动画设计;摄影扩印服务;设计、制作、代理、发布广告;打字复印服务;数据处理(数据处理中的银行卡中心、PUE值在1.5以上的云计算数据中心除外);销售医疗器械I类II类、文化用品、机械设备、电子产品、体育用品、工艺品、计算机、软件及辅助设备;影视策划;翻译服务;餐饮管理;酒店管理。企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。 | 2018-08-23 |
注册资本 | 1000( + 900% ) | 100 | 2018-06-21 |
注册资本 | 1000万( + 900% ) | 100万 | 2018-06-21 |
注册资本 | 1000万元( + 900% ) | 100万元 | 2018-06-21 |
董事 经理 监事 | 王志桐 董事长; [新增]
刘东青 副董事长; [新增]
王春志 副董事长;
刘东青 经理; [新增]
李李 监事 | 熊金玉 董事长; [退出]
王春志 副董事长;
宋加友 董事; [退出]
宋加友 经理; [退出]
李李 监事 | 2018-04-27 |
董事 经理 监事 | 李李,
刘东青, [新增]
王春志,
王志桐* [新增] | 李李,
宋加友, [退出]
王春志,
熊金玉* [退出] | 2018-04-27 |
董事 经理 监事 | 王志桐* 董事长 [新增]
王春志 副董事长
刘东青 副董事长 [新增]
刘东青 经理 [新增]
李李 监事
注:标有*标志的为法定代表人 | 熊金玉* 董事长 [退出]
王春志 副董事长
宋加友 董事 [退出]
宋加友 经理 [退出]
李李 监事
注:标有*标志的为法定代表人 | 2018-04-27 |
企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 其他有限责任公司 | 2018-04-27 |
投资人 | 王志桐 自然人股东 [新增]
实习(北京)科技有限公司 企业法人 [新增] | 北京天佑恒基教育科技有限公司 企业法人 [退出]
王春志 自然人股东 [退出]
李李 自然人股东 [退出] | 2018-04-27 |
经营范围 | 销售食品。健康管理、健康咨询(须经审批的诊疗活动除外);技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术推广;代理进出口、技术进出口、货物进出口;医学研究与试验发展;会议服务;企业管理咨询;经济贸易咨询;教育咨询(中介服务除外);市场调查;企业策划;技术推广、技术服务;软件开发;组织文化艺术交流活动(不含营业性演出);基础软件服务;承办展览展示活动;电脑动画设计;摄影扩印服务;设计、制作、代理、发布广告;打字复印服务;数据处理(数据处理中的银行卡中心、PUE值在1.5以上的云计算数据中心除外);销售医疗器械I类II类、文化用品、机械设备、电子产品、体育用品、工艺品、计算机、软件及辅助设备;影视策划;翻译服务;餐饮管理;酒店管理。企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。 | 销售食品。健康管理、健康咨询(须经审批的诊疗活动除外);技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;代理进出口、技术进出口、货物进出口;医学研究与试验发展;会议服务;企业管理咨询;经济贸易咨询;市场调查;企业策划;技术推广、技术服务;软件开发;组织文化艺术交流活动(不含营业性演出);基础软件服务;承办展览展示活动;电脑动画设计;摄影扩印服务;设计、制作、代理、发布广告;打字复印服务;数据处理(数据处理中的银行卡中心、PUE值在1.5以上的云计算数据中心除外);销售医疗器械I类、文化用品、机械设备、电子产品、体育用品、工艺品、计算机、软件及辅助设备;影视策划;翻译服务;餐饮管理;酒店管理。企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。 | 2018-04-27 |
法定代表人 | 王志桐 | 熊金玉 | 2018-04-27 |
董事 经理 监事 | 熊金玉 董事长; [新增]
王春志 副董事长; [新增]
宋加友 董事; [新增]
宋加友 经理; [新增]
李李 监事 [新增] | 刘玉锋 执行董事; [退出]
刘玉锋 经理; [退出]
齐军强 监事 [退出] | 2018-03-13 |
董事 经理 监事 | 李李, [新增]
宋加友, [新增]
王春志, [新增]
熊金玉* [新增] | 刘玉锋*, [退出]
齐军强 [退出] | 2018-03-13 |
企业类型 | 其他有限责任公司 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 2018-03-13 |
董事 经理 监事 | 熊金玉* 董事长 [新增]
王春志 副董事长 [新增]
宋加友 董事 [新增]
宋加友 经理 [新增]
李李 监事 [新增]
注:标有*标志的为法定代表人 | 刘玉锋* 执行董事 [退出]
刘玉锋* 经理 [退出]
齐军强 监事 [退出]
注:标有*标志的为法定代表人 | 2018-03-13 |
投资人 | 北京天佑恒基教育科技有限公司 企业法人 [新增]
王春志 自然人股东 [新增]
李李 自然人股东 [新增] | 刘玉锋 自然人股东 [退出]
齐军强 自然人股东 [退出] | 2018-03-13 |
经营范围 | 销售食品。健康管理、健康咨询(须经审批的诊疗活动除外);技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;代理进出口、技术进出口、货物进出口;医学研究与试验发展;会议服务;企业管理咨询;经济贸易咨询;市场调查;企业策划;技术推广、技术服务;软件开发;组织文化艺术交流活动(不含营业性演出);基础软件服务;承办展览展示活动;电脑动画设计;摄影扩印服务;设计、制作、代理、发布广告;打字复印服务;数据处理(数据处理中的银行卡中心、PUE值在1.5以上的云计算数据中心除外);销售医疗器械I类、文化用品、机械设备、电子产品、体育用品、工艺品、计算机、软件及辅助设备;影视策划;翻译服务;餐饮管理;酒店管理。企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。 | 销售食品。销售文化用品;技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务;代理进出口、技术进出口、货物进出口。销售食品以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。 | 2018-03-13 |
法定代表人 | 熊金玉 | 刘玉锋 | 2018-03-13 |
企业名称 | 伯乐康(北京)健康管理有限公司 | 金裕丰商贸(北京)有限公司 | 2018-03-13 |