变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
投资人 | 刘志伟,自然人股东,
张梅,自然人股东 | 刘志伟,自然人股东,
吕继仁,自然人股东, [退出]
王宁西,自然人股东, [退出]
杨晓莉,自然人股东, [退出]
张梅,自然人股东 | 2021-03-15 |
董事 经理 监事 | 刘志伟*,
吕继仁,
杨晓莉 [新增] | 刘志伟*,
吕继仁,
王宁西 [退出] | 2021-03-15 |
投资人 | 刘志伟 自然人股东
王宁西 自然人股东
吕继仁 自然人股东
杨晓莉 自然人股东
张梅 自然人股东 [新增] | 刘志伟 自然人股东
王宁西 自然人股东
吕继仁 自然人股东
杨晓莉 自然人股东
宋凯 自然人股东 [退出] | 2019-04-10 |
董事 经理 监事 | 刘志伟*,
吕继仁, [新增]
王宁西 | 蔡竹青, [退出]
刘志伟*,
王宁西 | 2017-12-12 |
董事 经理 监事 | 刘志伟 执行董事;
吕继仁 经理; [新增]
王宁西 监事 | 刘志伟 执行董事;
蔡竹青 经理; [退出]
王宁西 监事 | 2017-12-12 |
董事 经理 监事 | 刘志伟* 执行董事
吕继仁 经理 [新增]
王宁西 监事
注:标有*标志的为法定代表人 | 刘志伟* 执行董事
蔡竹青 经理 [退出]
王宁西 监事
注:标有*标志的为法定代表人 | 2017-12-12 |
投资人 | 刘志伟 自然人股东
王宁西 自然人股东
吕继仁 自然人股东
杨晓莉 自然人股东
宋凯 自然人股东 [新增] | 刘志伟 自然人股东
王宁西 自然人股东
吕继仁 自然人股东
杨晓莉 自然人股东 | 2017-12-12 |
住所 | 北京市东城区兴化西里12号楼北侧平房(1-60)-16 | 北京市东城区北极阁四条29号 | 2016-12-29 |
投资人 | 刘志伟,51,自然人股东; 王宁西,25,自然人股东; 吕继仁,14,自然人股东; 杨晓莉,10,自然人股东; | 刘志伟,51,自然人股东; 吕继仁,34,自然人股东; 王宁西,15,自然人股东; | 2013-06-03 |
投资人 | 刘志伟 51 自然人股东
王宁西 25( + 66.66667% ) 自然人股东
吕继仁 14( - 58.82353% ) 自然人股东
杨晓莉 10 自然人股东 [新增] | 刘志伟 51 自然人股东
吕继仁 34 自然人股东
王宁西 15 自然人股东 | 2013-06-03 |
投资人 | 刘志伟 51 自然人股东
吕继仁 34( + 142.85714% ) 自然人股东
王宁西 15 自然人股东 | 刘志伟 51 自然人股东
蔡竹青 20 自然人股东 [退出]
王宁西 15 自然人股东
吕继仁 14 自然人股东 | 2012-11-08 |
投资人 | 刘志伟,51,自然人股东; 吕继仁,34,自然人股东; 王宁西,15,自然人股东; | 刘志伟,51,自然人股东; 蔡竹青,20,自然人股东; 王宁西,15,自然人股东; 吕继仁,14,自然人股东; | 2012-11-08 |
投资人 | 刘志伟,51,自然人股东; 蔡竹青,20,自然人股东; 王宁西,15,自然人股东; 吕继仁,14,自然人股东; | 刘志伟,51,自然人股东; 吕继仁,34,自然人股东; 王宁西,15,自然人股东; | 2012-05-08 |
董事(理事)、经理、监事 | 蔡竹青,经理; 王宁西,监事; | 吕继仁,经理; 王宁西,监事; | 2012-05-08 |
董事 经理 监事 | 刘志伟 执行董事;
蔡竹青 经理; [新增]
王宁西 监事 | 刘志伟 执行董事;
吕继仁 经理; [退出]
王宁西 监事 | 2012-05-08 |
董事 经理 监事 | 刘志伟* 执行董事
蔡竹青 经理 [新增]
王宁西 监事
注:标有*标志的为法定代表人 | 刘志伟* 执行董事
吕继仁 经理 [退出]
王宁西 监事
注:标有*标志的为法定代表人 | 2012-05-08 |
投资人 | 刘志伟 51 自然人股东
蔡竹青 20 自然人股东 [新增]
王宁西 15 自然人股东
吕继仁 14( - 58.82353% ) 自然人股东 | 刘志伟 51 自然人股东
吕继仁 34 自然人股东
王宁西 15 自然人股东 | 2012-05-08 |
董事 经理 监事 | 刘志伟 执行董事; [新增]
吕继仁 经理;
王宁西 监事 | 阎春兰 执行董事; [退出]
吕继仁 经理;
王宁西 监事 | 2011-02-16 |
董事 经理 监事 | 刘志伟* 执行董事 [新增]
吕继仁 经理
王宁西 监事
注:标有*标志的为法定代表人 | 阎春兰* 执行董事 [退出]
吕继仁 经理
王宁西 监事
注:标有*标志的为法定代表人 | 2011-02-16 |
企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 其他有限责任公司 | 2011-02-16 |
投资人 | 刘志伟 51 自然人股东 [新增]
吕继仁 34( + 580% ) 自然人股东
王宁西 15 自然人股东 | 北京京禾伟业科技有限公司 60 法人股东 [退出]
宁夏西部创业技能培训学院 20 其他非自然人投资者 [退出]
王宁西 15 自然人股东
吕继仁 5 自然人股东 | 2011-02-16 |
法定代表人 | 刘志伟 | 阎春兰 | 2011-02-16 |
投资人 | 刘志伟,51,自然人股东; 吕继仁,34,自然人股东; 王宁西,15,自然人股东; | 北京京禾伟业科技有限公司,60,法人股东; 宁夏西部创业技能培训学院,20,其他非自然人投资者; 王宁西,15,自然人股东; 吕继仁,5,自然人股东; | 2011-02-16 |
董事(理事)、经理、监事 | 吕继仁,经理; 王宁西,监事; | 吕继仁,经理; 王宁西,监事; | 2011-02-16 |
实收资本(金) | 100 万元 | 50 万元 | 2010-03-23 |
认缴的出资额,认缴的出资方式,认缴的出资时间,实缴的出资额,实缴的出资方式,实缴的出资时间,投资人 | 北京京禾伟业科技有限公司,60,法人股东; 宁夏西部创业技能培训学院,20,其他非自然人投资者; 王宁西,15,自然人股东; 吕继仁,5,自然人股东; | 北京京禾伟业科技有限公司,60,法人股东; 宁夏西部创业技能培训学院,40,其他非自然人投资者; | 2010-03-23 |
认缴的出资额 认缴的出资时间 认缴的出资方式 投资人 实缴的出资额 实缴的出资时间 实缴的出资方式 | 北京京禾伟业科技有限公司,法人股东;宁夏西部创业技能培训学院,其他非自然人投资者;王宁西,自然人股东;吕继仁,自然人股东; | 北京京禾伟业科技有限公司,法人股东;宁夏西部创业技能培训学院,其他非自然人投资者; | 2010-03-23 |
实收资本 | 100( + 100% ) | 50 | 2010-03-23 |
股东改变姓名或名称 认缴的出资额 认缴的出资方式 认缴的出资时间 实缴的出资额 实缴的出资方式 实缴的出资时间 投资人 | 1 北京京禾伟业科技有限公司 60 法人股东
2 宁夏西部创业技能培训学院 20 其他非自然人投资者
3 王宁西 15 自然人股东 [新增]
4 吕继仁 5 自然人股东 [新增] | 1 北京京禾伟业科技有限公司 60 法人股东
2 宁夏西部创业技能培训学院 40 其他非自然人投资者 | 2010-03-23 |
股东改变姓名或名称 | 北京京禾伟业科技有限公司
宁夏西部创业技能培训学院
王宁西 [新增]
吕继仁 [新增] | 北京京禾伟业科技有限公司
宁夏西部创业技能培训学院 | 2010-03-23 |
实缴的出资方式 实缴的出资时间 实缴的出资额 投资人 认缴的出资方式 认缴的出资时间 认缴的出资额 | 北京京禾伟业科技有限公司 60 法人股东
宁夏西部创业技能培训学院 20( - 50% ) 其他非自然人投资者
王宁西 15 自然人股东 [新增]
吕继仁 5 自然人股东 [新增] | 北京京禾伟业科技有限公司 60 法人股东
宁夏西部创业技能培训学院 40 其他非自然人投资者 | 2010-03-23 |
实收资本 | 100万元( + 100% ) | 50万元 | 2010-03-23 |
股东改变姓名或名称 | 北京京禾伟业科技有限公司 | 北京京禾伟业科技有限公司 | 2010-03-23 |