变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
经营范围 | 餐饮管理;展览服务;经济贸易咨询;酒店管理;会议服务;机动车公共停车场服务;卷烟本店零售、雪茄烟本店零售(烟草专卖零售许可证有效期至2022年08月30日);洗浴服务。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;洗浴服务依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) | 餐饮管理;展览服务;经济贸易咨询;酒店管理;会议服务;卷烟零售、雪茄烟零售(烟草专卖零售许可证有效期至2021年03月30日)。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) | 2021-11-10 |
董事 经理 监事 | 李海燕 执行董事; [新增]
李海燕 经理; [新增]
李杰 监事 | 姜惠春 执行董事; [退出]
姜惠春 经理; [退出]
李杰 监事 | 2020-05-28 |
董事 经理 监事 | 李海燕*, [新增]
李杰 | 姜惠春*, [退出]
李杰 | 2020-05-28 |
董事 经理 监事 | 李海燕* 执行董事 [新增]
李海燕* 经理 [新增]
李杰 监事
注:标有*标志的为法定代表人 | 姜惠春* 执行董事 [退出]
姜惠春* 经理 [退出]
李杰 监事
注:标有*标志的为法定代表人 | 2020-05-28 |
经营范围 | 卷烟零售、雪茄烟零售(烟草专卖零售许可证有效期至2021年03月30日)。餐饮管理;展览服务;经济贸易咨询;酒店管理;会议服务。市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。 | 卷烟零售、雪茄烟零售(烟草专卖零售许可证有效期至2019年12月31日)。餐饮管理;展览服务;经济贸易咨询;酒店管理;会议服务。企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。 | 2020-05-28 |
法定代表人 | 李海燕 | 姜惠春 | 2020-05-28 |
经营范围 | 卷烟零售、雪茄烟零售(烟草专卖零售许可证有效期至2019年12月31日)。餐饮管理;展览服务;经济贸易咨询;酒店管理;会议服务。企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。 | 零售卷烟、雪茄烟(烟草专卖零售许可证有效期至2018年10月11日);销售食品。餐饮管理;展览服务;经济贸易咨询;酒店管理;会议服务。企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。 | 2019-02-02 |
投资人 | 姜惠春 自然人股东
李杰 自然人股东
刘官文 自然人股东
孙辉 自然人股东 [新增]
薛健 自然人股东 [新增]
张晓玲 自然人股东 [新增]
郭艮亮 自然人股东 [新增]
王佳 自然人股东 [新增]
王嘉铭 自然人股东 [新增]
万宪华 自然人股东 [新增] | 李杰 自然人股东
姜惠春 自然人股东
刘官文 自然人股东 | 2017-11-14 |
经营范围 | 零售卷烟、雪茄烟(烟草专卖零售许可证有效期至2018年10月11日);销售食品。餐饮管理;展览服务;经济贸易咨询;酒店管理;会议服务。企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;销售食品以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。 | 零售卷烟、雪茄烟(烟草专卖零售许可证有效期至2018年10月11日)。餐饮管理;展览服务;经济贸易咨询;酒店管理;会议服务。企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。 | 2017-04-12 |
董事 经理 监事 | 姜惠春*, [新增]
李杰 | 李东*, [退出]
李杰 | 2014-03-28 |
董事 经理 监事 | 姜惠春 执行董事; [新增]
姜惠春 经理; [新增]
李杰 监事 | 李东 执行董事; [退出]
李东 经理; [退出]
李杰 监事 | 2014-03-28 |
投资人 | 姜惠春,自然人股东, [新增]
李杰,自然人股东,
刘官文,自然人股东 [新增] | 李东,自然人股东, [退出]
李杰,自然人股东 | 2014-03-28 |
认缴的出资时间 | 姜惠春 自然人股东 [新增]
李杰 自然人股东
刘官文 自然人股东 [新增] | 李东 自然人股东 [退出]
李杰 自然人股东 | 2014-03-28 |
投资人 | 变更后(注:标有*标志的为法定代表人)
姜惠春* 执行董事 [新增]
姜惠春* 经理 [新增]
李杰 监事 | 变更前(注:标有*标志的为法定代表人)
李东* 执行董事 [退出]
李东* 经理 [退出]
李杰 监事 | 2014-03-28 |
董事 经理 监事 | 姜惠春* 执行董事 [新增]
姜惠春* 经理 [新增]
李杰 监事
注:标有*标志的为法定代表人 | 李东* 执行董事 [退出]
李东* 经理 [退出]
李杰 监事
注:标有*标志的为法定代表人 | 2014-03-28 |
投资人 | 李杰 自然人股东
姜惠春 自然人股东 [新增]
刘官文 自然人股东 [新增] | 李东 自然人股东 [退出]
李杰 自然人股东 | 2014-03-28 |
法定代表人 | 姜惠春 | 李东 | 2014-03-28 |
经营范围 | 零售卷烟、雪茄烟(烟草专卖零售许可证有效期至2018年10月11日)。餐饮管理;展览服务;经济贸易咨询;酒店管理;会议服务。 | 零售卷烟、雪茄烟(烟草专卖零售许可证有效期至2018年10月11日)。餐饮管理;展览服务;经济贸易咨询。 | 2014-03-28 |
投资人 | 李杰,自然人股东; 姜惠春,自然人股东; 刘官文,自然人股东; | 李东,自然人股东; 李杰,自然人股东; | 2014-03-28 |
董事(理事)、经理、监事 | 李杰,监事; | 李杰,监事; | 2014-03-28 |
经营范围 | 零售卷烟、雪茄烟(烟草专卖零售许可证有效期至2018年10月11日)。餐饮管理;展览服务;经济贸易咨询。 | 餐饮管理;展览服务;经济贸易咨询。 | 2013-11-11 |
投资人 | 李东,99,自然人股东; 李杰,1,自然人股东; | 杨洪宇,100,自然人股东; | 2012-03-05 |
企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 有限责任公司(自然人独资) | 2012-03-05 |
董事(理事)、经理、监事 | 李杰,监事; | 陶翠莲,监事; | 2012-03-05 |
董事 经理 监事 | 李东 执行董事; [新增]
李东 经理; [新增]
李杰 监事 [新增] | 杨洪宇 执行董事; [退出]
杨洪宇 经理; [退出]
陶翠莲 监事 [退出] | 2012-03-05 |
董事 经理 监事 | 李东* 执行董事 [新增]
李东* 经理 [新增]
李杰 监事 [新增]
注:标有*标志的为法定代表人 | 杨洪宇* 执行董事 [退出]
杨洪宇* 经理 [退出]
陶翠莲 监事 [退出]
注:标有*标志的为法定代表人 | 2012-03-05 |
投资人 | 李东 99 自然人股东 [新增]
李杰 1 自然人股东 [新增] | 杨洪宇 100 自然人股东 [退出] | 2012-03-05 |
法定代表人 | 李东 | 杨洪宇 | 2012-03-05 |
企业名称 | 北京东方钰龙泉餐饮管理有限公司 | 北京红日钰龙泉餐饮管理有限公司 | 2011-02-22 |
住所 | 北京市朝阳区平房乡石各庄村姚家园路北侧 | 北京市朝阳区常营乡(中国特色经济之窗二期一号地)北5号办公楼10层1027号 | 2011-02-22 |
法定代表人 | 杨洪宇 | 李长红 | 2011-01-31 |
投资人 | 杨洪宇,100,自然人股东; | 李长红,70,自然人股东; 杨洪宇,30,自然人股东; | 2011-01-31 |
董事(理事)、经理、监事 | 陶翠莲,监事; | 杨洪宇,监事; | 2011-01-31 |
董事 经理 监事 | 杨洪宇 执行董事;
杨洪宇 经理;
陶翠莲 监事 [新增] | 李长红 执行董事; [退出]
李长红 经理; [退出]
杨洪宇 监事 | 2011-01-31 |
董事 经理 监事 | 杨洪宇* 执行董事
杨洪宇* 经理
陶翠莲 监事 [新增]
注:标有*标志的为法定代表人 | 李长红* 执行董事 [退出]
李长红* 经理 [退出]
杨洪宇 监事
注:标有*标志的为法定代表人 | 2011-01-31 |
企业类型 | 有限责任公司(自然人独资) | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 2011-01-31 |
投资人 | 杨洪宇 100( + 233.33333% ) 自然人股东 | 李长红 70 自然人股东 [退出]
杨洪宇 30 自然人股东 | 2011-01-31 |