变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
董事 经理 监事 | 郭如花,孙天俭*,赵玉琪 | 郭如花,孙天俭* | 2022-03-16 |
注册资本 | 200万( - 96% ) | 5000万 | 2022-03-16 |
董事 经理 监事 | 郭如花,
孙天俭*,
赵玉琪 [新增] | 郭如花,
孙天俭* | 2022-03-16 |
经营范围 | 物业管理;机动车公共停车场服务;设计、制作、代理、发布广告;专业承包;维修机械设备;房屋租赁经营。企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。 | 物业管理;机动车公共停车场服务。企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。 | 2019-05-09 |
注册资本 | 5000( + 233.33333% ) | 1500 | 2018-12-21 |
注册资本 | 5000万( + 233.33333% ) | 1500万 | 2018-12-21 |
注册资本 | 5000万元( + 233.33333% ) | 1500万元 | 2018-12-21 |
投资人 | 孙天俭 自然人股东 [新增]
郑春英 自然人股东 | 俞鲁靖 自然人股东 [退出]
郑春英 自然人股东 | 2015-12-02 |
法定代表人 | 孙天俭 | 俞鲁靖 | 2015-12-02 |
投资人 | 孙天俭,自然人股东; 郑春英,自然人股东; | 俞鲁靖,自然人股东; 郑春英,自然人股东; | 2015-12-02 |
投资人 | 俞鲁靖,1495,自然人股东; 郑春英,5,自然人股东; | 北京昊天万福房地产开发有限公司,1495,法人股东; 孙天俭,5,自然人股东; | 2013-01-22 |
投资人 | 俞鲁靖 1495 自然人股东 [新增]
郑春英 5 自然人股东 [新增] | 北京昊天万福房地产开发有限公司 1495 法人股东 [退出]
孙天俭 5 自然人股东 [退出] | 2013-01-22 |
法定代表人 | 俞鲁靖 | 孙天俭 | 2013-01-22 |
投资人 | 北京昊天万福房地产开发有限公司 1495 法人股东
孙天俭 5 自然人股东 [新增] | 北京昊天万福房地产开发有限公司 1495 法人股东
俞鲁靖 5 自然人股东 [退出] | 2012-12-18 |
法定代表人 | 孙天俭 | 俞鲁靖 | 2012-12-18 |
投资人 | 北京昊天万福房地产开发有限公司,1495,法人股东; 孙天俭,5,自然人股东; | 北京昊天万福房地产开发有限公司,1495,法人股东; 俞鲁靖,5,自然人股东; | 2012-12-18 |
注册资本 | 1500 万元 | 50 万元 | 2012-08-30 |
实收资本(金) | | | 2012-08-30 |
实缴的出资额 | | | 2012-08-30 |
实收资本 | 1500 万元 | 50 万元 | 2012-08-30 |
注册资本 | 1500( + 2900% ) | 50 | 2012-08-30 |
实收资本 | 1500( + 2900% ) | 50 | 2012-08-30 |
实缴的出资额 | 北京昊天万福房地产开发有限公司 1495( + 3222.22222% ) 法人股东
俞鲁靖 5 自然人股东 | 北京昊天万福房地产开发有限公司 45 法人股东
俞鲁靖 5 自然人股东 | 2012-08-30 |
实收资本 | 1500 万元( + 2900% ) | 50 万元 | 2012-08-30 |
注册资本 | 1500万元( + 2900% ) | 50万元 | 2012-08-30 |
董事 经理 监事 | (注:标有*标志的为法定代表人) 1 俞鲁靖* 执行董事 2 俞鲁靖* 经理 3 郭如花 监事 | (注:标有*标志的为法定代表人) 1 马萍* 执行董事 2 马萍* 经理 3 郭如花 监事 | 2012-05-29 |
董事 经理 监事 | 俞鲁靖 执行董事; [新增]
俞鲁靖 经理; [新增]
郭如花 监事 | 马萍 执行董事; [退出]
马萍 经理; [退出]
郭如花 监事 | 2012-05-29 |
董事 经理 监事 | 俞鲁靖* 执行董事 [新增]
俞鲁靖* 经理 [新增]
郭如花 监事
注:标有*标志的为法定代表人 | 马萍* 执行董事 [退出]
马萍* 经理 [退出]
郭如花 监事
注:标有*标志的为法定代表人 | 2012-05-29 |
法定代表人 | 俞鲁靖 | 马萍 | 2012-05-29 |
董事(理事)、经理、监事 | 郭如花,监事; | 郭如花,监事; | 2012-05-29 |
投资人 | 北京昊天万福房地产开发有限公司,45,法人股东; 俞鲁靖,5,自然人股东; | 马萍,25,自然人股东; 郭如花,25,自然人股东; | 2012-05-07 |
投资人 | 北京昊天万福房地产开发有限公司 45 法人股东 [新增]
俞鲁靖 5 自然人股东 [新增] | 马萍 25 自然人股东 [退出]
郭如花 25 自然人股东 [退出] | 2012-05-07 |
经营范围 | 物业管理;机动车公共停车场服务。 | 物业管理。 | 2011-11-14 |
住所 | 北京市房山区良乡拱辰大街98号 | 北京市房山区城关街道顾八路1区1号-N145 | 2011-11-14 |