国科保利虹翔(北京)科贸有限公司,办公室地址位于中国的首都,政治、文化中心北京,北京市大兴区西红门镇新建四村中节地西街甲四号,我公司主要提供科技开发、咨询、转让、服务;组织文化艺术交流活动;影视策划;仓储服务;专业承包;销售日用品、机械设备、电子产品、化工产品、金属材料、建筑材料、五金交电。
联系方式
- 公司地址:
- 北京市大兴区西红门镇新建四村中节地西街甲四号
- 经理:
- 郭秀红
- 邮政编码:
- 100000
- 顺企®采购:
- 请卖家联系我在线采购产品
相关产品
工商信息和基本资料
法人名称: | 国科保利虹翔(北京)科贸有限公司 |
简称: | 国科保利虹翔 |
主要经营产品: | 未提供 |
经营范围: | 科技开发、咨询、转让、服务;组织文化艺术交流活动(不含演出);影视策划;仓储服务(未经专项审批的项目除外);专业承包;销售日用品、机械设备、电子产品、化工产品(不含危险化学品及易制毒化学品)、金属材料、建筑材料、五金交电(不含三轮摩托车及残疾人机动轮椅车)。 |
营业执照号码: | 110115000933259 |
发证机关: | 大兴分局 |
核准日期: | 2011-11-07 |
经营期限: | 10年 |
经营状态: | 已吊销 |
成立时间: | 1998年12月12日 |
注册资本: | 166 万元 (万元) |
所属分类: | 软件开发公司 » 大兴区软件开发公司 |
所属城市: | 北京企业网 » 大兴区 » 大兴区西红门 |
顺企编码: | 30783584 |
国科保利虹翔(北京)科贸有限公司的股东
股东名字 | 出资比例 | 出资额 |
---|---|---|
郭秀红 | 166万 |
国科保利虹翔(北京)科贸有限公司的工商变更记录
变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|---|---|---|
投资人 | 1 郭秀红 自然人股东 | 1 刘继艳 自然人股东 | 2011-11-07 |
投资人 | 1 郭秀红 166 自然人股东 | 1 刘继艳 166 自然人股东 | 2011-11-07 |
法定代表人 | 郭秀红 | 刘继艳 | 2011-11-07 |
董事 经理 监事 | (注:标有*标志的为法定代表人) 1 郭秀红* 执行董事 2 郭秀红* 经理 3 龚德贤 监事 | (注:标有*标志的为法定代表人) 1 刘继艳* 执行董事 2 刘继艳* 总经理 3 刘俊发 监事 | 2011-11-07 |
经营范围 | 科技开发、咨询、转让、服务;组织文化艺术交流活动(不含演出);影视策划;仓储服务(未经专项审批的项目除外);专业承包;销售日用品、机械设备、电子产品、化工产品(不含危险化学品及易制毒化学品)、金属材料、建筑材料、五金交电(不含三轮摩托车及残疾人机动轮椅车)。 | 科技开发、咨询、服务;组织文化艺术交流活动(不含演出);销售酒、粮食、茶叶、日用百货、机械设备、电子产品;仓储服务;影视策划;专业承包。 | 2011-11-07 |
投资人 | 郭秀红,166,自然人股东; | 刘继艳,166,自然人股东; | 2011-11-07 |
董事(理事)、经理、监事 | 龚德贤,监事; | 刘俊发,监事; | 2011-11-07 |
住所 | 北京市大兴区西红门镇新建四村中节地西街甲四号 | 北京市大兴区黄村镇兴政街48号西楼204室 | 2007-08-30 |
经营范围 | 科技开发、咨询、服务;组织文化艺术交流活动(不含演出);销售酒、日用百货、机械设备、电子产品;仓储服务;影视策划;专业承包。 | 销售酒。 | 2007-07-26 |
经营范围 | 销售酒。 | 制造葡萄酒、保健酒及保健食品;销售自行开发后的产品、白酒。 | 2006-09-01 |
住所 | 北京市大兴区黄村镇兴政街48号西楼204室 | 北京市大兴区黄村镇海子角西京开公路东侧 | 2005-06-17 |
国科保利虹翔(北京)科贸有限公司的领导人员
名字 | 职务 |
---|---|
郭秀红 | 执行董事 |
郭秀红 | 经理 |
龚德贤 | 监事 |
本页是 [国科保利虹翔(北京)科贸有限公司] 在顺企网北京黄页的介绍页,如果您是负责人并希望管理这家公司, 认领该企业后可以删除广告,或者信息有误需要纠正或者删除或者您是负责人并希望管理这家公司,请 [ 联系我们纠正或删除信息 ],您认领该企业后可以获取管理权限,发布供求信息,带来咨询订单,而且页面会移除广告。