变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
住所 | 北京市通州区梨园北街191号3层5202 | 北京市大兴区经济开发区科苑路18号1幢A3户型一层184室 | 2022-03-25 |
法定代表人 | - | 于章涛 | 2021-08-23 |
董事 经理 监事 | 毕艳忠,李文鸿,李霞,刘南鸿,史新,王厚涛,于文学* | 毕艳忠,李文鸿,刘克平,刘南鸿,史新,田铃,王厚涛,于章涛* | 2021-08-23 |
董事 经理 监事 | 毕艳忠,
李文鸿,
李霞, [新增]
刘南鸿,
史新,
王厚涛,
于文学* [新增] | 毕艳忠,
李文鸿,
刘克平, [退出]
刘南鸿,
史新,
田铃, [退出]
王厚涛,
于章涛* [退出] | 2021-08-23 |
法定代表人 | 于文学 | 于章涛 | 2021-08-23 |
投资人 | 于章涛 自然人股东
拉萨经济技术开发区聚创投资有限公司 企业法人
北京行天美旅科技合伙企业(有限合伙) 法人股东
北京顺禧股权投资基金(有限合伙) 企业法人
毕艳忠 自然人股东
河北招商万凯股权投资基金(有限合伙) 法人股东
中小企业发展基金(深圳有限合伙) 法人股东
王厚涛 自然人股东
北京雪伴体育文化发展有限公司 企业法人
许开莉 自然人股东 | 于章涛 自然人股东
拉萨经济技术开发区聚创投资有限公司 企业法人
北京行天美旅科技合伙企业(有限合伙) 法人股东
北京顺禧股权投资基金(有限合伙) 企业法人
河北招商万凯股权投资基金(有限合伙) 法人股东
中小企业发展基金(深圳有限合伙) 法人股东
北京同心易行科技有限公司 企业法人 [退出]
王厚涛 自然人股东
毕艳忠 自然人股东
北京雪伴体育文化发展有限公司 企业法人
许开莉 自然人股东 | 2020-07-30 |
投资人 | 于章涛 自然人股东
拉萨经济技术开发区聚创投资有限公司 企业法人
北京行天美旅科技合伙企业(有限合伙) 法人股东
北京顺禧股权投资基金(有限合伙) 企业法人
河北招商万凯股权投资基金(有限合伙) 法人股东
中小企业发展基金(深圳有限合伙) 法人股东
北京同心易行科技有限公司 企业法人
王厚涛 自然人股东
毕艳忠 自然人股东
北京雪伴体育文化发展有限公司 企业法人 [新增]
许开莉 自然人股东 | 于章涛 自然人股东
拉萨经济技术开发区聚创投资有限公司 企业法人
北京行天美旅科技合伙企业(有限合伙) 法人股东
北京顺禧股权投资基金(有限合伙) 企业法人
河北招商万凯股权投资基金(有限合伙) 法人股东
中小企业发展基金(深圳有限合伙) 法人股东
北京同心易行科技有限公司 企业法人
王厚涛 自然人股东
毕艳忠 自然人股东
北京天尧信息技术有限公司 企业法人 [退出]
许开莉 自然人股东 | 2019-12-16 |
董事 经理 监事 | 毕艳忠,李文鸿,刘克平,刘南鸿,史新,田铃,王厚涛,于章涛* | 毕艳忠,李文鸿,刘克平,刘南鸿,史新,田铃,王厚涛,于章涛*,曾昭武 | 2019-07-02 |
董事 经理 监事 | (注:标有*标志的为法定代表人) 1 于章涛* 董事长 2 李文鸿 董事 3 刘南鸿 董事 4 史新 董事 5 毕艳忠 董事 6 王厚涛 董事 7 刘克平 董事 8 于章涛* 经理 9 田铃 监事 | (注:标有*标志的为法定代表人) 1 于章涛* 董事长 2 曾昭武 董事 3 王厚涛 董事 4 刘克平 董事 5 史新 董事 6 毕艳忠 董事 7 李文鸿 董事 8 刘南鸿 董事 9 于章涛* 经理 10 田铃 监事 | 2019-07-02 |
董事 经理 监事 | 于章涛 董事长;
李文鸿 董事;
刘南鸿 董事;
史新 董事;
毕艳忠 董事;
王厚涛 董事;
刘克平 董事;
于章涛 经理;
田铃 监事 | 于章涛 董事长;
曾昭武 董事; [退出]
王厚涛 董事;
刘克平 董事;
史新 董事;
毕艳忠 董事;
李文鸿 董事;
刘南鸿 董事;
于章涛 经理;
田铃 监事 | 2019-07-02 |
董事 经理 监事 | 毕艳忠,
李文鸿,
刘克平,
刘南鸿,
史新,
田铃,
王厚涛,
于章涛* | 毕艳忠,
李文鸿,
刘克平,
刘南鸿,
史新,
田铃,
王厚涛,
于章涛*,
曾昭武 [退出] | 2019-07-02 |
董事 经理 监事 | 于章涛* 董事长
李文鸿 董事
刘南鸿 董事
史新 董事
毕艳忠 董事
王厚涛 董事
刘克平 董事
于章涛* 经理
田铃 监事
注:标有*标志的为法定代表人 | 于章涛* 董事长
曾昭武 董事 [退出]
王厚涛 董事
刘克平 董事
史新 董事
毕艳忠 董事
李文鸿 董事
刘南鸿 董事
于章涛* 经理
田铃 监事
注:标有*标志的为法定代表人 | 2019-07-02 |
投资人 | 于章涛 自然人股东
拉萨经济技术开发区聚创投资有限公司 企业法人
北京行天美旅科技合伙企业(有限合伙) 法人股东
北京顺禧股权投资基金(有限合伙) 企业法人
河北招商万凯股权投资基金(有限合伙) 法人股东
中小企业发展基金(深圳有限合伙) 法人股东
北京同心易行科技有限公司 企业法人 [新增]
王厚涛 自然人股东
毕艳忠 自然人股东
北京天尧信息技术有限公司 企业法人
许开莉 自然人股东 | 于章涛 自然人股东
拉萨经济技术开发区聚创投资有限公司 企业法人
北京行天美旅科技合伙企业(有限合伙) 法人股东
北京顺禧股权投资基金(有限合伙) 企业法人
河北招商万凯股权投资基金(有限合伙) 法人股东
中小企业发展基金(深圳有限合伙) 法人股东
毕艳忠 自然人股东
王厚涛 自然人股东
北京天尧信息技术有限公司 企业法人
许开莉 自然人股东 | 2019-07-02 |
经营范围 | 技术开发、技术服务、技术咨询、技术推广;航空机票销售代理;酒店管理;设计、制作、代理、发布广告;会议服务(不含食宿);承办展览展示活动;组织文化艺术交流活动(不含营业性演出);软件开发;销售计算机、软件及辅助设备。企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。 | 技术开发、技术服务、技术咨询、技术推广、技术培训;航空机票销售代理;酒店管理;设计、制作、代理、发布广告;会议服务;承办展览展示活动;组织文化艺术交流活动(不含营业性演出);软件开发;销售计算机、软件及辅助设备。企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。 | 2019-07-02 |
住所 | 北京市大兴区经济开发区科苑路18号1幢A3户型一层184室 | 北京市海淀区万寿路西街2号4层019A | 2019-07-02 |
投资人 | 于章涛 自然人股东
拉萨经济技术开发区聚创投资有限公司 企业法人
北京行天美旅科技合伙企业(有限合伙) 法人股东
北京顺禧股权投资基金(有限合伙) 企业法人
河北招商万凯股权投资基金(有限合伙) 法人股东
中小企业发展基金(深圳有限合伙) 法人股东
毕艳忠 自然人股东
王厚涛 自然人股东
北京天尧信息技术有限公司 企业法人 [新增]
许开莉 自然人股东 | 于章涛 自然人股东
拉萨经济技术开发区聚创投资有限公司 企业法人
北京行天美旅科技合伙企业(有限合伙) 法人股东
北京顺禧股权投资基金(有限合伙) 企业法人
河北招商万凯股权投资基金(有限合伙) 法人股东
中小企业发展基金(深圳有限合伙) 法人股东
毕艳忠 自然人股东
王厚涛 自然人股东
共青城新柚壹号股权投资合伙企业(有限合伙) 法人股东 [退出]
许开莉 自然人股东
任荣 自然人股东 [退出] | 2019-01-25 |
董事 经理 监事 | 毕艳忠,李文鸿,刘克平,刘南鸿,史新,田铃,王厚涛,于章涛*,曾昭武 | 毕艳忠,李文鸿,刘克平,刘南鸿,史新,田铃,王厚涛,于章涛*,曾昭武,张慧婕 | 2018-07-20 |
董事 经理 监事 | (注:标有*标志的为法定代表人) 1 于章涛* 董事长 2 曾昭武 董事 3 王厚涛 董事 4 刘克平 董事 5 史新 董事 6 毕艳忠 董事 7 李文鸿 董事 8 刘南鸿 董事 9 于章涛* 经理 10 田铃 监事 | (注:标有*标志的为法定代表人) 1 于章涛* 董事长 2 史新 董事 3 刘南鸿 董事 4 李文鸿 董事 5 张慧婕 董事 6 毕艳忠 董事 7 王厚涛 董事 8 刘克平 董事 9 曾昭武 董事 10 于章涛* 经理 11 田铃 监事 | 2018-07-20 |
董事 经理 监事 | 于章涛 董事长;
曾昭武 董事;
王厚涛 董事;
刘克平 董事;
史新 董事;
毕艳忠 董事;
李文鸿 董事;
刘南鸿 董事;
于章涛 经理;
田铃 监事 | 于章涛 董事长;
史新 董事;
刘南鸿 董事;
李文鸿 董事;
张慧婕 董事; [退出]
毕艳忠 董事;
王厚涛 董事;
刘克平 董事;
曾昭武 董事;
于章涛 经理;
田铃 监事 | 2018-07-20 |
董事 经理 监事 | 毕艳忠,
李文鸿,
刘克平,
刘南鸿,
史新,
田铃,
王厚涛,
于章涛*,
曾昭武 | 毕艳忠,
李文鸿,
刘克平,
刘南鸿,
史新,
田铃,
王厚涛,
于章涛*,
曾昭武,
张慧婕 [退出] | 2018-07-20 |
董事 经理 监事 | 于章涛* 董事长
刘南鸿 董事
李文鸿 董事
史新 董事
曾昭武 董事
毕艳忠 董事
刘克平 董事
王厚涛 董事
于章涛* 经理
田铃 监事
注:标有*标志的为法定代表人 | 于章涛* 董事长
毕艳忠 董事
张慧婕 董事 [退出]
王厚涛 董事
曾昭武 董事
刘克平 董事
李文鸿 董事
刘南鸿 董事
史新 董事
于章涛* 经理
田铃 监事
注:标有*标志的为法定代表人 | 2018-07-20 |
董事 经理 监事 | (注:标有*标志的为法定代表人) 1 于章涛* 董事长 2 毕艳忠 董事 3 张慧婕 董事 4 王厚涛 董事 5 曾昭武 董事 6 刘克平 董事 7 李文鸿 董事 8 刘南鸿 董事 9 史新 董事 10 于章涛* 经理 11 田铃 监事 | (注:标有*标志的为法定代表人) 1 于章涛* 董事长 2 刘南鸿 董事 3 史新 董事 4 刘克平 董事 5 李文鸿 董事 6 毕艳忠 董事 7 张慧婕 董事 8 王厚涛 董事 9 曾昭武 董事 10 于章涛* 经理 11 李玺 监事 | 2018-03-27 |
董事 经理 监事 | 毕艳忠,李文鸿,刘克平,刘南鸿,史新,田铃,王厚涛,于章涛*,曾昭武,张慧婕 | 毕艳忠,李文鸿,李玺,刘克平,刘南鸿,史新,王厚涛,于章涛*,曾昭武,张慧婕 | 2018-03-27 |
董事 经理 监事 | 于章涛 董事长;
史新 董事;
刘南鸿 董事;
李文鸿 董事;
张慧婕 董事;
毕艳忠 董事;
王厚涛 董事;
刘克平 董事;
曾昭武 董事;
于章涛 经理;
田铃 监事 [新增] | 于章涛 董事长;
毕艳忠 董事;
曾昭武 董事;
王厚涛 董事;
李文鸿 董事;
刘克平 董事;
张慧婕 董事;
史新 董事;
刘南鸿 董事;
于章涛 经理;
李玺 监事 [退出] | 2018-03-27 |
董事 经理 监事 | 毕艳忠,
李文鸿,
刘克平,
刘南鸿,
史新,
田铃, [新增]
王厚涛,
于章涛*,
曾昭武,
张慧婕 | 毕艳忠,
李文鸿,
李玺, [退出]
刘克平,
刘南鸿,
史新,
王厚涛,
于章涛*,
曾昭武,
张慧婕 | 2018-03-27 |
董事 经理 监事 | 于章涛* 董事长
毕艳忠 董事
张慧婕 董事
王厚涛 董事
曾昭武 董事
刘克平 董事
李文鸿 董事
刘南鸿 董事
史新 董事
于章涛* 经理
田铃 监事 [新增]
注:标有*标志的为法定代表人 | 于章涛* 董事长
刘南鸿 董事
史新 董事
刘克平 董事
李文鸿 董事
毕艳忠 董事
张慧婕 董事
王厚涛 董事
曾昭武 董事
于章涛* 经理
李玺 监事 [退出]
注:标有*标志的为法定代表人 | 2018-03-27 |
投资人 | 于章涛 自然人股东
拉萨经济技术开发区聚创投资有限公司 企业法人
北京行天美旅科技合伙企业(有限合伙) 法人股东
北京顺禧股权投资基金(有限合伙) 企业法人
河北招商万凯股权投资基金(有限合伙) 法人股东
中小企业发展基金(深圳有限合伙) 法人股东
毕艳忠 自然人股东
王厚涛 自然人股东
共青城新柚壹号股权投资合伙企业(有限合伙) 法人股东 [新增]
许开莉 自然人股东
任荣 自然人股东 | 于章涛 自然人股东
拉萨经济技术开发区聚创投资有限公司 企业法人
北京行天美旅科技合伙企业(有限合伙) 法人股东
北京顺禧股权投资基金(有限合伙) 企业法人
河北招商万凯股权投资基金(有限合伙) 法人股东
中小企业发展基金(深圳有限合伙) 法人股东
毕艳忠 自然人股东
王厚涛 自然人股东
霍尔果斯柚子创业投资有限公司 法人股东 [退出]
许开莉 自然人股东
任荣 自然人股东 | 2018-02-02 |
董事 经理 监事 | 毕艳忠,李文鸿,李玺,刘克平,刘南鸿,史新,王厚涛,于章涛*,曾昭武,张慧婕 | 毕艳忠,李文鸿,李玺,刘剑峰,刘克平,史新,王厚涛,于章涛*,曾昭武,张慧婕 | 2017-11-09 |
董事 经理 监事 | (注:标有*标志的为法定代表人) 1 于章涛* 董事长 2 张慧婕 董事 3 史新 董事 4 刘南鸿 董事 5 刘克平 董事 6 毕艳忠 董事 7 王厚涛 董事 8 曾昭武 董事 9 李文鸿 董事 10 于章涛* 经理 11 李玺 监事 | (注:标有*标志的为法定代表人) 1 于章涛* 董事长 2 张慧婕 董事 3 刘剑峰 董事 4 李文鸿 董事 5 王厚涛 董事 6 曾昭武 董事 7 刘克平 董事 8 史新 董事 9 毕艳忠 董事 10 于章涛* 经理 11 李玺 监事 | 2017-11-09 |
董事 经理 监事 | 于章涛 董事长;
刘克平 董事;
曾昭武 董事;
王厚涛 董事;
毕艳忠 董事;
刘南鸿 董事; [新增]
李文鸿 董事;
史新 董事;
张慧婕 董事;
于章涛 经理;
李玺 监事 | 于章涛 董事长;
李文鸿 董事;
毕艳忠 董事;
史新 董事;
刘克平 董事;
刘剑峰 董事; [退出]
张慧婕 董事;
曾昭武 董事;
王厚涛 董事;
于章涛 经理;
李玺 监事 | 2017-11-09 |
董事 经理 监事 | 毕艳忠,
李文鸿,
李玺,
刘克平,
刘南鸿, [新增]
史新,
王厚涛,
于章涛*,
曾昭武,
张慧婕 | 毕艳忠,
李文鸿,
李玺,
刘剑峰, [退出]
刘克平,
史新,
王厚涛,
于章涛*,
曾昭武,
张慧婕 | 2017-11-09 |
董事 经理 监事 | 于章涛* 董事长
张慧婕 董事
史新 董事
刘南鸿 董事 [新增]
刘克平 董事
毕艳忠 董事
王厚涛 董事
曾昭武 董事
李文鸿 董事
于章涛* 经理
李玺 监事
注:标有*标志的为法定代表人 | 于章涛* 董事长
张慧婕 董事
刘剑峰 董事 [退出]
李文鸿 董事
王厚涛 董事
曾昭武 董事
刘克平 董事
史新 董事
毕艳忠 董事
于章涛* 经理
李玺 监事
注:标有*标志的为法定代表人 | 2017-11-09 |
注册资本 | 145.514( + 2.50569% ) | 141.957 | 2017-09-22 |
注册资本 | 145.514万( + 2.50569% ) | 141.957万 | 2017-09-22 |
投资人 | 于章涛 自然人股东
拉萨经济技术开发区聚创投资有限公司 企业法人
北京行天美旅科技合伙企业(有限合伙) 法人股东
北京顺禧股权投资基金(有限合伙) 企业法人
河北招商万凯股权投资基金(有限合伙) 法人股东
中小企业发展基金(深圳有限合伙) 法人股东
毕艳忠 自然人股东
王厚涛 自然人股东
霍尔果斯柚子创业投资有限公司 法人股东 [新增]
许开莉 自然人股东
任荣 自然人股东 [新增] | 于章涛 自然人股东
拉萨经济技术开发区聚创投资有限公司 企业法人
北京行天美旅科技合伙企业(有限合伙) 法人股东
北京顺禧股权投资基金(有限合伙) 企业法人
河北招商万凯股权投资基金(有限合伙) 法人股东
中小企业发展基金(深圳有限合伙) 法人股东
毕艳忠 自然人股东
王厚涛 自然人股东
许开莉 自然人股东 | 2017-09-22 |
注册资本 | 145.514万元( + 2.50569% ) | 141.957万元 | 2017-09-22 |
董事 经理 监事 | (注:标有*标志的为法定代表人) 1 于章涛* 董事长 2 毕艳忠 董事 3 刘克平 董事 4 曾昭武 董事 5 王厚涛 董事 6 李文鸿 董事 7 刘剑峰 董事 8 张慧婕 董事 9 史新 董事 10 于章涛* 经理 11 李玺 监事 | (注:标有*标志的为法定代表人) 1 于章涛* 董事长 2 毕艳忠 董事 3 王厚涛 董事 4 刘克平 董事 5 李文鸿 董事 6 于章涛* 经理 7 李玺 监事 8 曾昭武 监事 | 2017-02-16 |
董事 经理 监事 | 毕艳忠,李文鸿,李玺,刘剑峰,刘克平,史新,王厚涛,于章涛*,曾昭武,张慧婕 | 毕艳忠,李文鸿,李玺,刘克平,王厚涛,于章涛*,曾昭武 | 2017-02-16 |
董事 经理 监事 | 于章涛 董事长;
毕艳忠 董事;
刘克平 董事;
曾昭武 董事;
王厚涛 董事;
李文鸿 董事;
刘剑峰 董事; [新增]
张慧婕 董事; [新增]
史新 董事; [新增]
于章涛 经理;
李玺 监事 | 于章涛 董事长;
毕艳忠 董事;
王厚涛 董事;
刘克平 董事;
李文鸿 董事;
于章涛 经理;
李玺 监事;
曾昭武 监事 | 2017-02-16 |
注册资本 | 141.957( + 237699% ) | 115.34 | 2017-02-16 |
董事 经理 监事 | 毕艳忠,
李文鸿,
李玺,
刘剑峰, [新增]
刘克平,
史新, [新增]
王厚涛,
于章涛*,
曾昭武,
张慧婕 [新增] | 毕艳忠,
李文鸿,
李玺,
刘克平,
王厚涛,
于章涛*,
曾昭武 | 2017-02-16 |
注册资本 | 141.957万( + 237699% ) | 115.34万 | 2017-02-16 |
董事 经理 监事 | 于章涛* 董事长
史新 董事 [新增]
张慧婕 董事 [新增]
李文鸿 董事
曾昭武 董事
王厚涛 董事
毕艳忠 董事
刘剑峰 董事 [新增]
刘克平 董事
于章涛* 经理
李玺 监事
注:标有*标志的为法定代表人 | 于章涛* 董事长
刘克平 董事
李文鸿 董事
毕艳忠 董事
王厚涛 董事
于章涛* 经理
曾昭武 监事
李玺 监事
注:标有*标志的为法定代表人 | 2017-02-16 |
投资人 | 于章涛 自然人股东
拉萨经济技术开发区聚创投资有限公司 企业法人
北京行天美旅科技合伙企业(有限合伙) 法人股东
北京顺禧股权投资基金(有限合伙) 企业法人
河北招商万凯股权投资基金(有限合伙) 法人股东 [新增]
中小企业发展基金(深圳有限合伙) 法人股东 [新增]
毕艳忠 自然人股东
王厚涛 自然人股东
许开莉 自然人股东 | 于章涛 自然人股东
拉萨经济技术开发区聚创投资有限公司 企业法人
北京行天美旅科技合伙企业(有限合伙) 法人股东
北京顺禧股权投资基金(有限合伙) 企业法人
王厚涛 自然人股东
毕艳忠 自然人股东
许开莉 自然人股东 | 2017-02-16 |
注册资本 | 141.957万元( + 237699% ) | 115.34万元 | 2017-02-16 |
注册资本 | 141.957 万元 | 115.34 万元 | 2017-02-16 |
投资人 | 于章涛,自然人股东; 拉萨经济技术开发区聚创投资有限公司,企业法人; 北京行天美旅科技合伙企业(有限合伙),法人股东; 北京顺禧股权投资基金(有限合伙),企业法人; 河北招商万凯股权投资基金(有限合伙),法人股东; 中小企业发展基金(深圳有限合伙),法人股东; 毕艳忠,自然人股东; 王厚涛,自然人股东; 许开莉,自然人股东; | 于章涛,自然人股东; 拉萨经济技术开发区聚创投资有限公司,企业法人; 北京行天美旅科技合伙企业(有限合伙),法人股东; 北京顺禧股权投资基金(有限合伙),企业法人; 王厚涛,自然人股东; 毕艳忠,自然人股东; 许开莉,自然人股东; | 2017-02-16 |
董事(理事)、经理、监事 | 史新,董事; 张慧婕,董事; 李文鸿,董事; 曾昭武,董事; 王厚涛,董事; 毕艳忠,董事; 刘剑峰,董事; 刘克平,董事; 李玺,监事; | 刘克平,董事; 李文鸿,董事; 毕艳忠,董事; 王厚涛,董事; 曾昭武,监事; 李玺,监事; | 2017-02-16 |
注册资本 | 115.34 万元 | 100 万元 | 2016-01-15 |
投资人 | 于章涛,自然人股东; 拉萨经济技术开发区聚创投资有限公司,企业法人; 北京行天美旅科技合伙企业(有限合伙),法人股东; 北京顺禧股权投资基金(有限合伙),企业法人; 王厚涛,自然人股东; 毕艳忠,自然人股东; 许开莉,自然人股东; | 于章涛,自然人股东; 拉萨经济技术开发区聚创投资有限公司,企业法人; 王厚涛,自然人股东; 毕艳忠,自然人股东; 许开莉,自然人股东; | 2016-01-15 |
企业类型 | | | 2016-01-15 |
董事(理事)、经理、监事 | | | 2016-01-15 |
董事 经理 监事 | 毕艳忠,李文鸿,李玺,刘克平,王厚涛,于章涛*,曾昭武 | 毕艳忠,李玺,刘克平,王厚涛,于章涛*,曾昭武 | 2016-01-15 |
董事 经理 监事 | (注:标有*标志的为法定代表人) 1 于章涛* 董事长 2 刘克平 董事 3 李文鸿 董事 4 毕艳忠 董事 5 王厚涛 董事 6 于章涛* 经理 7 曾昭武 监事 8 李玺 监事 | (注:标有*标志的为法定代表人) 1 于章涛* 董事长 2 毕艳忠 董事 3 王厚涛 董事 4 刘克平 董事 5 于章涛* 经理 6 李玺 监事 7 曾昭武 监事 | 2016-01-15 |
董事 经理 监事 | 于章涛 董事长;
毕艳忠 董事;
王厚涛 董事;
刘克平 董事;
李文鸿 董事; [新增]
于章涛 经理;
李玺 监事;
曾昭武 监事 | 于章涛 董事长;
毕艳忠 董事;
王厚涛 董事;
刘克平 董事;
于章涛 经理;
曾昭武 监事;
李玺 监事 | 2016-01-15 |
注册资本 | 115.34( + 15.34% ) | 100 | 2016-01-15 |
注册资本 | 115.34万( + 15.34% ) | 100万 | 2016-01-15 |
董事 经理 监事 | 毕艳忠,
李文鸿, [新增]
李玺,
刘克平,
王厚涛,
于章涛*,
曾昭武 | 毕艳忠,
李玺,
刘克平,
王厚涛,
于章涛*,
曾昭武 | 2016-01-15 |
投资人 | 变更后(注:标有*标志的为法定代表人)
于章涛* 董事长
史新 董事 [新增]
张慧婕 董事 [新增]
李文鸿 董事
曾昭武 董事
王厚涛 董事
毕艳忠 董事
刘剑峰 董事 [新增]
刘克平 董事
于章涛* 经理
李玺 监事 | 变更前(注:标有*标志的为法定代表人)
于章涛* 董事长
刘克平 董事
李文鸿 董事
毕艳忠 董事
王厚涛 董事
于章涛* 经理
曾昭武 监事
李玺 监事 | 2016-01-15 |
注册资本 | 115.34万元( + 15.34% ) | 100万元 | 2016-01-15 |
董事 经理 监事 | 于章涛* 董事长
刘克平 董事
李文鸿 董事 [新增]
毕艳忠 董事
王厚涛 董事
于章涛* 经理
曾昭武 监事
李玺 监事
注:标有*标志的为法定代表人 | 于章涛* 董事长
毕艳忠 董事
王厚涛 董事
刘克平 董事
于章涛* 经理
李玺 监事
曾昭武 监事
注:标有*标志的为法定代表人 | 2016-01-15 |
企业类型 | 其他有限责任公司 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 2016-01-15 |
投资人 | 于章涛 自然人股东
拉萨经济技术开发区聚创投资有限公司 企业法人
北京行天美旅科技合伙企业(有限合伙) 法人股东 [新增]
北京顺禧股权投资基金(有限合伙) 企业法人 [新增]
王厚涛 自然人股东
毕艳忠 自然人股东
许开莉 自然人股东 | 于章涛 自然人股东
拉萨经济技术开发区聚创投资有限公司 企业法人
王厚涛 自然人股东
毕艳忠 自然人股东
许开莉 自然人股东 | 2016-01-15 |
董事 经理 监事 | 毕艳忠,李玺,刘克平,王厚涛,于章涛*,曾昭武 | 王厚涛,于章涛* | 2015-11-19 |
董事 经理 监事 | (注:标有*标志的为法定代表人) 1 于章涛* 董事长 2 毕艳忠 董事 3 王厚涛 董事 4 刘克平 董事 5 于章涛* 经理 6 曾昭武 监事 7 李玺 监事 | (注:标有*标志的为法定代表人) 1 于章涛* 执行董事 2 于章涛* 经理 3 王厚涛 监事 | 2015-11-19 |
董事 经理 监事 | 于章涛 董事长;
毕艳忠 董事; [新增]
王厚涛 董事;
刘克平 董事; [新增]
于章涛 经理;
曾昭武 监事; [新增]
李玺 监事 [新增] | 于章涛 执行董事;
于章涛 经理;
王厚涛 监事 | 2015-11-19 |
董事 经理 监事 | 毕艳忠, [新增]
李玺, [新增]
刘克平, [新增]
王厚涛,
于章涛*,
曾昭武 [新增] | 王厚涛,
于章涛* | 2015-11-19 |
企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 2015-11-19 |
董事 经理 监事 | 于章涛* 董事长
毕艳忠 董事 [新增]
王厚涛 董事
刘克平 董事 [新增]
于章涛* 经理
李玺 监事 [新增]
曾昭武 监事 [新增]
注:标有*标志的为法定代表人 | 于章涛* 执行董事
于章涛* 经理
王厚涛 监事
注:标有*标志的为法定代表人 | 2015-11-19 |
投资人 | 于章涛 自然人股东
拉萨经济技术开发区聚创投资有限公司 企业法人 [新增]
王厚涛 自然人股东
毕艳忠 自然人股东
许开莉 自然人股东 [新增] | 于章涛 自然人股东
王厚涛 自然人股东
毕艳忠 自然人股东 | 2015-11-19 |
投资人 | | | 2015-11-19 |
董事(理事)、经理、监事 | | | 2015-11-19 |
住所 | | | 2015-02-13 |
注册资本 | | | 2015-02-13 |
经营范围 | | | 2015-02-13 |
注册资本 | 100万元( + 3233.33333% ) | 3万元 | 2015-02-13 |
住所 | 北京市海淀区万寿路西街2号4层019A | 北京市海淀区信息路28号7层7层A042 | 2015-02-13 |
注册资本 | 100( + 3233.33333% ) | 3 | 2015-02-13 |
注册资本 | 100万( + 3233.33333% ) | 3万 | 2015-02-13 |
经营范围 | 技术开发、技术服务、技术咨询、技术推广、技术培训;航空机票销售代理;酒店管理;设计、制作、代理、发布广告;会议服务;承办展览展示活动;组织文化艺术交流活动(不含营业性演出);软件开发;销售计算机、软件及辅助设备。依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。 | 技术开发、技术服务、技术咨询、技术推广。(未取得行政许可的项目除外) | 2015-02-13 |