盈丰泓餐饮(北京)有限公司,办公室地址位于中国的首都,政治、文化中心北京,北京市朝阳区朝阳路8号楼203部分,我公司主要提供冷热饮服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。
联系方式
相关产品
工商信息和基本资料
盈丰泓餐饮(北京)有限公司的股东
股东名字 | 出资比例 | 出资额 |
---|---|---|
张利瑶 | 100% | 人民币61.530000万元 |
盈丰泓餐饮(北京)有限公司的工商变更记录
变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|---|---|---|
法定代表人 | 张利瑶 | 李晓峰 | 2021-08-25 |
投资人 | 张利瑶,自然人股东 [新增] | 李晓峰,自然人股东, [退出] 史翠玉,自然人股东 [退出] | 2021-08-25 |
企业类型 | 有限责任公司(自然人独资) | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 2021-08-25 |
董事 经理 监事 | 史翠玉, 张利瑶* [新增] | 李晓峰*, [退出] 史翠玉 | 2021-08-25 |
法定代表人 | - | 李晓峰 | 2021-08-25 |
董事 经理 监事 | 李晓峰*, 史翠玉 [新增] | 蔡德华, [退出] 何绮明, [退出] 李晓峰*, 张佩环 [退出] | 2018-11-12 |
注册资本 | 61.53( - 17.96% ) | 75 | 2018-11-12 |
董事 经理 监事 | 李晓峰 执行董事; 李晓峰 经理; 史翠玉 监事 [新增] | 李晓峰 董事长; 张佩环 董事; [退出] 蔡德华 董事; [退出] 李晓峰 总经理; 何绮明 监事 [退出] | 2018-11-12 |
注册资本 | 61.53万 | 75万香港元 | 2018-11-12 |
投资人 | 李晓峰,自然人股东, [新增] 史翠玉,自然人股东 [新增] | 丰泓有限公司, [退出] | 2018-11-12 |
董事 经理 监事 | 李晓峰* 执行董事 李晓峰* 经理 史翠玉 监事 [新增] 注:标有*标志的为法定代表人 | 李晓峰* 董事长 蔡德华 董事 [退出] 张佩环 董事 [退出] 李晓峰* 总经理 何绮明 监事 [退出] 注:标有*标志的为法定代表人 | 2018-11-12 |
企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 有限责任公司(台港澳法人独资) | 2018-11-12 |
投资人 | 史翠玉 自然人股东 [新增] 李晓峰 自然人股东 [新增] | 丰泓有限公司 其他非自然人投资者 [退出] | 2018-11-12 |
注册资本 | 61.53万元( - 17.96% ) | 75万元 | 2018-11-12 |
董事 经理 监事 | 蔡德华, 何绮明, 李晓峰*, [新增] 张佩环 | 蔡德华, 何绮明, 张佩环, 钟洁* [退出] | 2018-04-03 |
董事 经理 监事 | 李晓峰 董事长; [新增] 张佩环 董事; 蔡德华 董事; 李晓峰 总经理; [新增] 何绮明 监事 | 钟洁 董事长; [退出] 张佩环 董事; 蔡德华 董事; 钟洁 经理; [退出] 何绮明 监事 | 2018-04-03 |
董事 经理 监事 | 李晓峰* 董事长 [新增] 蔡德华 董事 张佩环 董事 李晓峰* 总经理 [新增] 何绮明 监事 注:标有*标志的为法定代表人 | 钟洁* 董事长 [退出] 蔡德华 董事 张佩环 董事 钟洁* 经理 [退出] 何绮明 监事 注:标有*标志的为法定代表人 | 2018-04-03 |
法定代表人 | 李晓峰 | 钟洁 | 2018-04-03 |
董事 经理 监事 | 蔡德华, 何绮明, 张佩环, 钟洁* [新增] | 蔡德华, 何绮明, 张佩环, 覃龙胜* [退出] | 2016-02-23 |
董事 经理 监事 | 钟洁 董事长; [新增] 张佩环 董事; 蔡德华 董事; 钟洁 经理; [新增] 何绮明 监事 | 覃龙胜 董事长; [退出] 蔡德华 董事; 张佩环 董事; 覃龙胜 经理; [退出] 何绮明 监事 | 2016-02-23 |
董事(理事)、经理、监事 | 蔡德华,董事; 张佩环,董事; 何绮明,监事; | 张佩环,董事; 蔡德华,董事; 何绮明,监事; | 2016-02-23 |
董事 经理 监事 | 钟洁* 董事长 [新增] 蔡德华 董事 张佩环 董事 钟洁* 经理 [新增] 何绮明 监事 注:标有*标志的为法定代表人 | 覃龙胜* 董事长 [退出] 张佩环 董事 蔡德华 董事 覃龙胜* 经理 [退出] 何绮明 监事 注:标有*标志的为法定代表人 | 2016-02-23 |
法定代表人 | 钟洁 | 覃龙胜 | 2016-02-23 |
实收资本 | 75 | 0 | 2012-09-18 |
实缴的出资额 | 丰泓有限公司 75 其他非自然人投资者 | 丰泓有限公司 75 其他非自然人投资者 | 2012-09-18 |
实收资本 | 75 万元 | 0 万元 | 2012-09-18 |
实缴的出资额 | 丰泓有限公司,75,其他非自然人投资者; | 丰泓有限公司,75,其他非自然人投资者; | 2012-09-18 |
盈丰泓餐饮(北京)有限公司的领导人员
名字 | 职务 |
---|---|
钟洁 | 董事长 |
蔡德华 | 董事 |
张佩环 | 董事 |
钟洁 | 经理 |
何绮明 | 监事 |
本页是 [盈丰泓餐饮(北京)有限公司] 在顺企网北京黄页的介绍页,如果您是负责人并希望管理这家公司, 认领该企业后可以删除广告,或者信息有误需要纠正或者删除或者您是负责人并希望管理这家公司,请 [ 联系我们纠正或删除信息 ],您认领该企业后可以获取管理权限,发布供求信息,带来咨询订单,而且页面会移除广告。