变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
经营范围 | 许可项目:食品销售;第三类医疗器械经营。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:轮胎销售;汽车零配件批发;日用品销售;服装服饰零售;日用杂品销售;鞋帽零售;工艺美术品及收藏品零售(象牙及其制品除外);文具用品零售;针纺织品销售;电子产品销售;计算机软硬件及辅助设备零售;饲料原料销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;会议及展览服务;社会经济咨询服务;企业形象策划;图文设计制作;市场调查(不含涉外调查)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)(不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) | 销售日用品、服装、鞋帽、工艺品、文具用品、针纺织品、汽车配件、电子产品、计算机、软件及辅助设备、饲料、I、II类医疗器械;技术推广服务;承办展览展示活动;会议服务;经济贸易咨询;企业策划;电脑图文设计;市场调查;销售食品;销售第III类医疗器械。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;销售食品、销售第三类医疗器械以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) | 2022-06-27 |
住所 | 北京市朝阳区东四环中路82号3座21层2506 | 北京市朝阳区东四环中路82号3座20层2309 | 2020-05-13 |
经营范围 | 销售食品;销售第III类医疗器械。销售日用品、服装、鞋帽、工艺品、文具用品、针纺织品、汽车配件、电子产品、计算机、软件及辅助设备、饲料、I、II类医疗器械;技术推广服务;承办展览展示活动;会议服务;经济贸易咨询;企业策划;电脑图文设计;市场调查。企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;销售食品、销售第三类医疗器械以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。 | 销售食品。销售日用品、服装、鞋帽、工艺品、文具用品、针纺织品、汽车配件、电子产品、计算机、软件及辅助设备、饲料;技术推广服务;承办展览展示活动;会议服务;经济贸易咨询;企业策划;电脑图文设计;市场调查。企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;销售食品以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。 | 2019-09-23 |
董事(理事)、经理、监事 | 汤成越 执行董事;
袁飞 经理;
丁瑜 监事 | 汤成越 执行董事;
袁飞 经理;
丁瑜 监事 | 2019-08-16 |
董事(理事)、经理、监事 | 丁瑜,
汤成越,
袁飞 | 丁瑜,
汤成越,
袁飞 | 2019-08-16 |
董事(理事)、经理、监事 | 汤成越 执行董事
袁飞 经理
丁瑜 监事
注:标有标志的为法定代表人 | 汤成越 执行董事
袁飞 经理
丁瑜 监事
注:标有标志的为法定代表人 | 2019-08-16 |
法定代表人 | 袁飞 | 汤成越 | 2019-08-16 |
董事(理事)、经理、监事 | 汤成越 执行董事;
袁飞 经理;
丁瑜 监事 | 汤成越 执行董事;
袁飞 经理;
丁瑜 监事 | 2019-04-04 |
董事(理事)、经理、监事 | 丁瑜,
汤成越,
袁飞 | 丁瑜,
汤成越,
袁飞 | 2019-04-04 |
董事(理事)、经理、监事 | 汤成越 执行董事
袁飞 经理
丁瑜 监事
注:标有标志的为法定代表人 | 汤成越 执行董事
袁飞 经理
丁瑜 监事
注:标有标志的为法定代表人 | 2019-04-04 |
法定代表人 | 汤成越 | 袁飞 | 2019-04-04 |
董事(理事)、经理、监事 | 汤成越 执行董事;
袁飞 经理;
丁瑜 监事 [新增] | 汤成越 执行董事;
袁飞 经理;
林秀云 监事 [退出] | 2018-05-09 |
注册资本 | 1250( + 150% ) | 500 | 2018-05-09 |
董事(理事)、经理、监事 | 丁瑜, [新增]
汤成越,
袁飞 | 林秀云, [退出]
汤成越,
袁飞 | 2018-05-09 |
注册资本 | 1250万( + 150% ) | 500万 | 2018-05-09 |
董事(理事)、经理、监事 | 汤成越 执行董事
袁飞 经理
丁瑜 监事 [新增]
注:标有标志的为法定代表人 | 汤成越 执行董事
袁飞 经理
林秀云 监事 [退出]
注:标有标志的为法定代表人 | 2018-05-09 |
投资人 | 北京琞煜供应链管理有限公司 法人股东
汤成越 自然人股东 [新增]
李朋 自然人股东 [新增] | 北京琞煜供应链管理有限公司 法人股东
林秀云 自然人股东 [退出] | 2018-05-09 |
注册资本 | 1250万元( + 150% ) | 500万元 | 2018-05-09 |
住所 | 北京市朝阳区东四环中路82号3座20层2309 | 北京市朝阳区东四环中路82号2座2-1座07层1单元805 | 2018-01-18 |
董事(理事)、经理、监事 | 汤成越 执行董事; [新增]
袁飞 经理; [新增]
林秀云 监事 | 丁瑜 执行董事; [退出]
丁瑜 经理; [退出]
林秀云 监事 | 2017-07-24 |
注册资本 | 500( + 150% ) | 200 | 2017-07-24 |
注册资本 | 500万( + 150% ) | 200万 | 2017-07-24 |
董事(理事)、经理、监事 | 林秀云,
汤成越, [新增]
袁飞 [新增] | 丁瑜, [退出]
林秀云 | 2017-07-24 |
董事(理事)、经理、监事 | 汤成越 执行董事 [新增]
袁飞 经理 [新增]
林秀云 监事
注:标有标志的为法定代表人 | 丁瑜 执行董事 [退出]
丁瑜 经理 [退出]
林秀云 监事
注:标有标志的为法定代表人 | 2017-07-24 |
注册资本 | 500万元( + 150% ) | 200万元 | 2017-07-24 |
法定代表人 | 袁飞 | 丁瑜 | 2017-07-24 |
企业类型 | 其他有限责任公司 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 2016-11-07 |
投资人 | 北京琞煜供应链管理有限公司 法人股东 [新增]
林秀云 自然人股东 | 丁瑜 自然人股东 [退出]
林秀云 自然人股东 | 2016-11-07 |
经营范围 | 销售食品。销售日用品、服装、鞋帽、工艺品、文具用品、针纺织品、汽车配件、电子产品、计算机、软件及辅助设备、饲料;技术推广服务;承办展览展示活动;会议服务;经济贸易咨询;企业策划;电脑图文设计;市场调查。企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。 | 销售日用品、服装、鞋帽、工艺品、文具用品、针纺织品、汽车配件、电子产品、计算机、软件及辅助设备、饲料;技术推广服务;承办展览展示活动;会议服务;经济贸易咨询;企业策划;电脑图文设计;市场调查。企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。 | 2016-11-07 |
住所 | 北京市朝阳区东四环中路82号2座2-1座07层1单元805 | 北京市朝阳区酒仙桥乙21号佳丽饭店二层187C室 | 2016-11-07 |
董事(理事)、经理、监事 | 丁瑜 执行董事;
丁瑜 经理;
林秀云 监事 [新增] | 丁瑜 执行董事;
丁瑜 经理;
胡延辉 监事 [退出] | 2016-08-31 |
董事(理事)、经理、监事 | 丁瑜,
林秀云 [新增] | 丁瑜,
胡延辉 [退出] | 2016-08-31 |
企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 2016-08-31 |
董事(理事)、经理、监事 | 丁瑜 执行董事
丁瑜 经理
林秀云 监事 [新增]
注:标有标志的为法定代表人 | 丁瑜 执行董事
丁瑜 经理
胡延辉 监事 [退出]
注:标有标志的为法定代表人 | 2016-08-31 |
投资人 | 丁瑜 自然人股东
林秀云 自然人股东 [新增] | 丁瑜 自然人股东
丁志元 自然人股东 [退出] | 2016-08-31 |
经营范围 | 销售日用品、服装、鞋帽、工艺品、文具用品、针纺织品、汽车配件、电子产品、计算机、软件及辅助设备、饲料;技术推广服务;承办展览展示活动;会议服务;经济贸易咨询;企业策划;电脑图文设计;市场调查。企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。 | 销售服装、鞋帽、日用品、工艺品、文具用品、纺织品、汽车配件、电子产品、计算机软件及辅助设备;技术推广服务;承办展览展示活动;会议服务;经济贸易咨询;企业策划;电脑图文设计;市场调查。企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。 | 2016-08-31 |
企业名称 | 北京琞煜电子商务有限公司 | 北京澳辰嘉瑞商贸有限公司 | 2016-08-31 |
董事(理事)、经理、监事 | 丁瑜 执行董事; [新增]
丁瑜 经理; [新增]
胡延辉 监事 | 陈淼 执行董事; [退出]
陈淼 经理; [退出]
胡延辉 监事 | 2016-04-18 |
董事(理事)、经理、监事 | 丁瑜, [新增]
胡延辉 | 陈淼, [退出]
胡延辉 | 2016-04-18 |
法定代表人 | 丁瑜 | 陈淼 | 2016-04-18 |
住所 | 北京市朝阳区酒仙桥乙21号佳丽饭店二层187C室 | 北京市朝阳区朝阳北路99号楼26层1单元3011 | 2016-04-18 |
董事(理事)、经理、监事 | 丁瑜 执行董事 [新增]
丁瑜 经理 [新增]
胡延辉 监事
注:标有标志的为法定代表人 | 陈淼 执行董事 [退出]
陈淼 经理 [退出]
胡延辉 监事
注:标有标志的为法定代表人 | 2016-04-18 |
住所 | 北京市朝阳区朝阳北路99号楼26层1单元3011 | 北京市朝阳区酒仙桥乙21号佳丽饭店二层187C室 | 2016-04-18 |
法定代表人 | 陈淼 | 丁瑜 | 2016-04-18 |
投资人 | | | 2016-04-18 |
企业类型 | 有限责任公司(自然人独资) | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 2016-04-18 |
董事(理事)、经理、监事 | | | 2016-04-18 |
企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 有限责任公司(自然人独资) | 2016-04-18 |
投资人 | 丁瑜 自然人股东 [新增]
丁志元 自然人股东 [新增] | 陈淼 自然人股东 [退出] | 2016-04-18 |