变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
经理备案 | 卞晓莉 [新增] | 李冠辉 [退出] | 2020-09-08 |
章程备案 | 准予章程备案 | - | 2020-09-08 |
监事备案 | 李嘉滨 [新增] | 蔡雪鳅 [退出] | 2020-09-08 |
股东变更 | 卞晓莉 [新增]
李嘉滨
蔡雪鳅 | 李冠辉 [退出]
李嘉滨
蔡雪鳅 | 2020-09-08 |
董事备案 | 卞晓莉 [新增] | 李冠辉 [退出] | 2020-09-08 |
法定代表人变更 | 卞晓莉 | 李冠辉 | 2020-09-08 |
名称变更 | 京北广告(广州)有限公司 | 广州毅而羿广告有限公司 | 2020-09-08 |
住所变更 | 广州市海珠区琶洲大道东8号602房A08房-806(仅限办公) | 广州市海珠区新港东路2433号九楼自编907(仅限办公用途) | 2020-08-25 |
住所变更 | 广州市海珠区新港东路2433号九楼自编907(仅限办公用途) | 广州市海珠区聚德路299号401自编412(仅限办公用途) | 2018-01-24 |
住所变更 | 广州市海珠区新港东路2433号九楼自编907(仅限办公用途) | 广州市海珠区聚德路299号401自编412(仅限办公用途) | 2018-01-23 |
组织机构备案 | 蔡雪鳅(监事)
李冠辉(执行董事兼经理) [新增] | 蔡雪鳅(监事)
李嘉滨(执行董事兼经理) [退出] | 2017-03-17 |
财务负责人 | 李冠辉 | 财务负责人(变更前) | 2017-03-17 |
组织机构备案 | 蔡雪鳅,监事,选举,
李冠辉,执行董事兼经理,选举,是 [新增] | 蔡雪鳅,监事,选举,
李嘉滨,执行董事兼经理,选举,是 [退出] | 2017-03-17 |
组织机构备案 | 蔡雪鳅(监事);李冠辉(执行董事兼经理); | 蔡雪鳅(监事);李嘉滨(执行董事兼经理); | 2017-03-17 |
法定代表人变更 | 李冠辉 | 李嘉滨 | 2017-03-17 |
财务负责人 | 李冠辉 | 财务负责人(变更前) | 2017-03-16 |
法定代表人变更 | 李冠辉 | 李嘉滨 | 2017-03-16 |
组织机构备案 | 蔡雪鳅,监事,选举,
李冠辉,执行董事兼经理,选举,是 [新增] | 蔡雪鳅,监事,选举,
李嘉滨,执行董事兼经理,选举,是 [退出] | 2017-03-16 |
住所变更 | 广州市海珠区聚德路299号401自编412(仅限办公用途) | 广州市海珠区聚德路299号401自编412(仅作办公用途,临时经营场所有效期至2014年9月3日) | 2015-02-09 |
营业期限变更 | 2013-08-06 至 | 2013-08-06 至 2014-09-03 | 2015-02-09 |
营业期限变更 | 2013-08-06 至 | 2013-08-06 至 2014-09-03 | 2015-02-08 |
住所变更 | 广州市海珠区聚德路299号401自编412(仅限办公用途) | 广州市海珠区聚德路299号401自编412(仅作办公用途,临时经营场所有效期至2014年9月3日) | 2015-02-08 |
换照 | 换照 | 换照(变更前) | 2014-05-22 |
住所变更 | 广州市海珠区聚德路299号401自编412(仅作办公用途,临时经营场所有效期至2014年9月3日) | 广州市越秀区沿江中路313号2402C房(仅限办公使用) | 2014-02-11 |
具体经营项目申报 | 广告业;大型活动组织策划服务;体育运动咨询服务;文化艺术咨询服务;全民健身科技服务;企业形象策划服务;竞技体育科技服务;新闻业;代售福利彩票、体育彩票;文学、艺(美)术经纪代理服务;体育组织;公司礼仪服务;美术展览经纪代理服务;货物进出口(专营专控商品除外);服装批发;技术进出口;体育用品及器材批发;五金产品批发;模特服务;商品批发贸易(许可审批类商品除外);策划创意服务;票务服务;文化娱乐经纪人;体育经纪人;群众文化活动;期刊出版;网上图片服务;出版物进口经营;图书出版;网上读物服务;互联网出版业;电子出版物出版;网上视频服务;报纸出版; | 设计、制作、代理、发布国内外各类广告;批发和零售贸易;货物进出口、技术进出口。 | 2014-02-11 |
营业期限变更 | 2013-08-06至2014-09-03 | 2013-08-06至 | 2014-02-11 |