变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
住所(经营场所)变更 | 广州市天河区棠东横岭二路7号、9号A栋三楼A1118房(仅限办公) | 广州市天河区天河北路合晖街194号401房(自编F08)(仅限办公用途) | 2020-09-17 |
章程备案 | 准予章程备案 | - | 2020-09-17 |
监事备案 | 王锦华,监事,选举, [新增]
左婷,执行董事兼经理,选举,是 [新增] | 熊沛友,监事,, [退出]
左国付,执行董事兼经理,选举,是 [退出] | 2018-03-22 |
经理备案 | 王锦华,监事,选举, [新增]
左婷,执行董事兼经理,选举,是 [新增] | 熊沛友,监事,, [退出]
左国付,执行董事兼经理,选举,是 [退出] | 2018-03-22 |
组织机构备案 | 王锦华,监事,选举, [新增]
左婷,执行董事兼经理,选举,是 [新增] | 熊沛友,监事,, [退出]
左国付,执行董事兼经理,选举,是 [退出] | 2018-03-22 |
股东变更 | 王锦华; [新增]
左婷; [新增] | 左国付; [退出] | 2018-03-22 |
法定代表人变更 | 左婷 | 左国付 | 2018-03-22 |
监事备案 | 王锦华(监事) [新增]
左婷(执行董事兼经理) [新增] | 熊沛友(监事) [退出]
左国付(执行董事兼经理) [退出] | 2018-03-22 |
组织机构备案 | 王锦华(监事) [新增]
左婷(执行董事兼经理) [新增] | 熊沛友(监事) [退出]
左国付(执行董事兼经理) [退出] | 2018-03-22 |
经理备案 | 王锦华(监事) [新增]
左婷(执行董事兼经理) [新增] | 熊沛友(监事) [退出]
左国付(执行董事兼经理) [退出] | 2018-03-22 |
财务负责人 | 左婷 | 左国付 | 2018-03-22 |
章程备案 | 准予章程备案 | 章程备案(变更前) | 2018-03-22 |
企业类型变更 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 有限责任公司(自然人独资) | 2018-03-22 |
财务负责人 | 左国付 | 财务负责人(变更前) | 2016-10-12 |
组织机构备案 | 熊沛友,监事,,
左国付,执行董事兼经理,选举,是 [新增] | 熊沛友,监事,,
左国付,执行董事兼经理,,是 [退出] | 2016-10-12 |
组织机构备案 | 熊沛友(监事)
左国付(执行董事兼经理) | 熊沛友(监事)
左国付(执行董事兼经理) | 2016-10-12 |
组织机构备案 | 熊沛友(监事);左国付(执行董事兼经理); | 熊沛友(监事);左国付(执行董事兼经理); | 2016-10-12 |
股东变更 | 左国付; | 左国付; | 2016-10-12 |
营业期限变更 | 2014-11-06 至 | 2014-11-06 至 2016-10-30 | 2016-10-12 |
换照 | 换照 | 换照(变更前) | 2016-10-12 |
住所(经营场所)变更 | 广州市天河区天河北路合晖街194号401房(自编F08)(仅限办公用途) | 广州市天河区黄村中心街一横1号216房 | 2016-10-12 |