变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
章程备案 | 准予章程备案 | - | 2018-12-11 |
股东变更 | 黎庆宏
姚波 | 陈迟 [退出]
黎庆宏
姚波 | 2018-12-11 |
章程备案 | 准予章程备案 | 章程备案(变更前) | 2017-12-19 |
住所变更 | 广州市白云区黄石街鹤龙一路32号厂内第20栋6B08 | 广州市白云区人和镇大巷南路21号首层101 | 2017-12-19 |
住所变更 | 广州市白云区人和镇大巷南路21号首层101 | 广州市天河区黄村庙元三巷3号532房 | 2017-05-25 |
章程备案 | 准予章程备案 | 章程备案(变更前) | 2017-05-25 |
股东变更 | 陈迟,001,*****2,001 货币,0,0,0, , ;
黎庆宏,001,*****1,001 货币,0,0,0, , ;
姚波,001,*****3,001 货币,0,0,0, , ; | 陈迟,001, ,001,0,0,0, , ;
黎庆宏,001, ,001,0,0,0, , ;
姚波,001, ,001,0,0,0, , ; | 2016-08-09 |
营业期限变更 | 2015-10-22 至 | 2015-10-22 至 2016-10-11 | 2016-08-09 |
住所变更 | 广州市天河区黄村庙元三巷3号532房 | 广州市天河区棠东官育路24-26号A210房(仅限办公用途) | 2016-08-09 |
具体经营项目申报 | 生物技术咨询、交流服务;生物技术转让服务;食品科学技术研究服务;人体科学的研究、开发;健康科学项目研究、开发;干细胞技术的研究、开发;中西医结合临床功效的技术研究;人体科学研究成果转让服务;生物防治技术开发服务;生物防治技术咨询、交流服务;生物防治技术转让服务;科技中介服务;科技信息咨询服务;科技项目代理服务;健康科学项目研究成果转让;健康科学项目研究成果技术推广;护理服务(不涉及提供住宿、医疗诊断、治疗及康复服务);医院管理;企业管理咨询服务;投资咨询服务;市场调研服务;市场营销策划服务;营养健康咨询服务;政府采购咨询服务;医疗用品及器材零售(不含药品及医疗器械);医疗设备维修;为医疗器械、设备、医疗卫生材料及用品提供专业清洗、消毒和灭菌;医疗设备租赁服务;医疗机构过期的病历、档案、处方、发票等废纸的粉碎处理;生物医疗技术研究;心理咨询服务(不含医学心理咨询、医学心理训练、医学心理辅导等医疗行为);商品批发贸易(许可审批类商品除外);商品零售贸易(许可审批类商品除外); | 一般经营项目:中西医结合临床功效的技术研究;食品科学技术研究服务;人体科学的研究、开发;健康科学项目研究、开发;干细胞技术的研究、开发;生物技术咨询、交流服务;生物技术转让服务;人体科学研究成果转让服务;生物防治技术开发服务;生物防治技术咨询、交流服务;生物防治技术转让服务;科技中介服务;科技信息咨询服务;科技项目代理服务;健康科学项目研究成果转让;健康科学项目研究成果技术推广;护理服务(不涉及提供住宿、医疗诊断、治疗及康复服务);医院管理;企业管理咨询服务;投资咨询服务;市场调研服务;营养健康咨询服务;市场营销策划服务;政府采购咨询服务;非许可类医疗器械经营(即不需申请《医疗器械经营企业许可证》即可经营的医疗器械”,包括第一类医疗器械和国家规定不需申请《医疗器械经营企业许可证》即可经营的第二类医疗器械);医疗用品及器材零售(不含药品及医疗器械);医疗设备维修;;许可经营项目: | 2016-08-09 |
股东变更 | 陈迟;黎庆宏;姚波; | 陈迟;黎庆宏;姚波; | 2016-08-09 |
股东变更 | 陈迟;
黎庆宏;
姚波; | 陈迟;
黎庆宏;
姚波; | 2016-08-09 |
地址变更申报 | 变更后经营场所:广州市天河区黄村路庙元三巷3号532房 | 广州市天河区棠东官育路24-26号A210房(仅限办公用途) | 2016-08-08 |
章程备案 | 准予章程备案 | 变更前 | 2016-08-08 |
组织机构备案 | 黎庆宏,监事,选举, [新增]
姚波,执行董事兼经理,选举,是 [新增] | 汪雪玲,执行董事兼经理,,是 [退出]
姚波,监事,, [退出] | 2016-04-28 |
经理备案 | 黎庆宏,监事,选举, [新增]
姚波,执行董事兼经理,选举, [新增] | 汪雪玲,执行董事兼经理,,是 [退出]
姚波,监事,, [退出] | 2016-04-28 |
董事备案 | 陈迟,,, [新增]
黎庆宏,监事,选举, [新增]
姚波,执行董事兼经理,选举,是 | 汪雪玲,执行董事兼经理,,是 [退出]
姚波,监事,, | 2016-04-28 |
法定代表人变更 | 姚波 | 汪雪玲 | 2016-04-28 |
章程备案 | 准予章程备案 | 章程备案(变更前) | 2016-04-28 |
监事备案 | 黎庆宏,监事,选举, [新增]
姚波,执行董事兼经理,选举, [新增] | 汪雪玲,执行董事兼经理,,是 [退出]
姚波,监事,, [退出] | 2016-04-28 |
财务负责人 | 姚波 | 黎庆宏 | 2016-04-28 |