变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
住所变更 | 广州市天河区黄村路自编8号二楼(部位:D247) | 广州市天河区天河北路侨林街47号1101房之2P81房(仅限办公用途) | 2022-03-07 |
住所变更 | 广州市天河区黄村路自编8号二楼(部位:D247) | 广州市天河区天河北路侨林街47号1101房之2P81房(仅限办公用途) | 2018-06-15 |
遗失补领 | 遗失补领 | 遗失补领(变更前) | 2018-04-10 |
章程备案 | 准予章程备案 | 章程备案(变更前) | 2016-08-29 |
董事备案 | 高世强,监事,选举,
贾淑芬,执行董事兼经理,选举,是 | 高世强,执行董事兼经理,选举,是
贾淑芬,监事,, | 2016-08-24 |
经理备案 | 高世强,监事,选举, [新增]
贾淑芬,执行董事兼经理,选举,是 [新增] | 高世强,执行董事兼经理,选举,是 [退出]
贾淑芬,监事,, [退出] | 2016-08-24 |
财务负责人 | 贾淑芬 | 高世强 | 2016-08-24 |
组织机构备案 | 高世强,监事,选举, [新增]
贾淑芬,执行董事兼经理,选举,是 [新增] | 高世强,执行董事兼经理,选举,是 [退出]
贾淑芬,监事,, [退出] | 2016-08-24 |
监事备案 | 高世强,监事,选举, [新增]
贾淑芬,执行董事兼经理,选举,是 [新增] | 高世强,执行董事兼经理,选举,是 [退出]
贾淑芬,监事,, [退出] | 2016-08-24 |
法定代表人变更 | 贾淑芬 | 高世强 | 2016-08-24 |
监事备案 | 高世强(监事)
贾淑芬(执行董事兼经理) | 高世强(执行董事兼经理)
贾淑芬(监事) | 2016-08-24 |
董事备案 | 高世强(监事) [新增]
贾淑芬(执行董事兼经理) [新增] | 高世强(执行董事兼经理) [退出]
贾淑芬(监事) [退出] | 2016-08-24 |
组织机构备案 | 高世强(监事)
贾淑芬(执行董事兼经理) | 高世强(执行董事兼经理)
贾淑芬(监事) | 2016-08-24 |
经理备案 | 高世强(监事)
贾淑芬(执行董事兼经理) | 高世强(执行董事兼经理)
贾淑芬(监事) | 2016-08-24 |
经理备案 | 高世强(监事);贾淑芬(执行董事兼经理); | 高世强(执行董事兼经理);贾淑芬(监事); | 2016-08-24 |
组织机构备案 | 高世强(监事);贾淑芬(执行董事兼经理); | 高世强(执行董事兼经理);贾淑芬(监事); | 2016-08-24 |
董事备案 | 高世强(监事);贾淑芬(执行董事兼经理); | 高世强(执行董事兼经理);贾淑芬(监事); | 2016-08-24 |
监事备案 | 高世强(监事);贾淑芬(执行董事兼经理); | 高世强(执行董事兼经理);贾淑芬(监事); | 2016-08-24 |
章程备案 | 准予章程备案 | 章程备案(变更前) | 2015-11-03 |