唐山太阳城投资发展有限公司,办公室地址位于河北省经济中心,河北省域副中心城市唐山,曹妃甸工业区,我公司主要提供对太阳能、风能、热能发电行业投资;对垃圾处理行业投资;对污水处理行业投资;对机械设备制造行业投资。
联系方式
- 公司地址:
- 曹妃甸工业区 -
- 固定电话:
- (0315) 未核实,仅供参考
- 经理:
- 于鹏
- 邮政编码:
- 063000
- 地区编码:
- 130230
- 顺企®采购:
- 请卖家联系我在线采购产品
其他联系方式
座机号码 | 0315-8820366 |
座机号码 | 0315-8820392 |
相关产品
工商信息和基本资料
法人名称: | 唐山太阳城投资发展有限公司 |
简称: | 太阳城投资发展 |
主要经营产品: | 未提供 |
经营范围: | 对太阳能、风能、热能发电行业投资;对垃圾处理行业投资;对污水处理行业投资;对机械设备制造行业投资。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
营业执照号码: | 9113023069586228X4 |
发证机关: | 唐山市曹妃甸区市场监督管理局 |
核准日期: | 2015-12-03 |
经营期限: | 10年 |
经营状态: | 存续 |
成立时间: | 2009年10月19日 |
注册资本: | 77550万人民币 (万元) |
所属分类: | 投资与资产管理业 » 唐海县投资与资产管理业 |
所属城市: | 唐山企业网 » 唐海县 » 唐海县曹妃甸工业区 |
顺企编码: | 31409225 |
唐山太阳城投资发展有限公司的股东
股东名字 | 出资比例 | 出资额 |
---|---|---|
曹妃甸金融发展集团有限公司 | 100% | 人民币77550万元 |
唐山太阳城投资发展有限公司的工商变更记录
变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|---|---|---|
高级管理人员备案 | 杨久帅 [新增] | 王宝仓 [退出] | 2020-05-07 |
高级管理人员备案 | 彭小慧 [新增] 幺丽丽 李强 [新增] | 幺丽丽 杜艳娣 [退出] 苗青 [退出] | 2020-05-07 |
法定代表人变更 | 李强 | 苗青 | 2020-05-07 |
高级管理人员备案 | 李强 [新增] | 苗青 [退出] | 2020-05-07 |
章程备案 | 2018-12-12通过新的公司章程 | 无 | 2018-12-13 |
法定代表人变更 | 苗青 | 于鹏 | 2018-11-05 |
高级管理人员备案 | 苗青 [新增] 幺丽丽 [新增] 杜艳娣 [新增] | 吕晓栓 [退出] 李立勇 [退出] 于鹏 [退出] | 2018-11-05 |
高级管理人员备案 | 王宝仓 [新增] | 祖利斌 [退出] 李雪莲 [退出] 陶琛 [退出] 杜进军 [退出] 李太利 [退出] | 2018-11-05 |
高级管理人员备案 | 苗青 [新增] | 于鹏 [退出] | 2018-11-05 |
股东或股份发起人改变姓名或名称变更 | 曹妃甸金融发展集团有限公司; [名称变更] | 曹妃甸金融发展有限公司; | 2018-05-11 |
联络员备案 | 苗青 备案手机:***** | 备案手机:***** | 2017-12-05 |
投资人变更 | 曹妃甸金融发展有限公司 出资 77550万人民币; [新增] | 唐山市曹妃甸区财政局国有资产管理办公室 出资 77550万人民币; [退出] | 2017-12-05 |
投资人变更 | 唐山市曹妃甸区财政局国有资产管理办公室; [新增] | 唐山市曹妃甸投资有限公司; [退出] | 2015-12-03 |
企业类型变更 | 有限责任公司(国有独资) | 有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资) | 2015-12-03 |
经营范围变更 | 对太阳能、风能、热能发电行业投资;对垃圾处理行业投资;对污水处理行业投资;对机械设备制造行业投资。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 对太阳能、风能、热能发电行业投资;对垃圾处理行业投资;对污水处理行业投资;对机械设备制造行业投资。 | 2015-12-03 |
股东认缴出资额 | 唐山市曹妃甸区财政局国有资产管理办公室 出资 77550万人民币; | 唐山市曹妃甸投资有限公司 出资 77550万人民币; | 2015-12-03 |
投资人(股权)变更 | 唐山市曹妃甸区财政局国有资产管理办公室; | 唐山市曹妃甸投资有限公司; | 2015-12-03 |
注册资本(金)变更 | 77550万人民币 | 18750万人民币 | 2015-11-11 |
注册资本变更 | 77550万人民币( + 313.6% ) | 18750万人民币 | 2015-11-11 |
高级管理人员备案 | 李太利 [新增] 李雪莲 [新增] 祖利斌 [新增] 陶琛 [新增] 杜进军 [新增] | 孙建东 [退出] | 2015-11-09 |
高级管理人员备案 | 于鹏 [新增] 吕晓栓 [新增] 李立勇 [新增] | 孙长军 [退出] 刘东 [退出] 毕景峰 [退出] | 2015-11-09 |
高级管理人员备案 | 于鹏 | - | 2015-11-09 |
投资人变更 | 唐山市曹妃甸投资有限公司 出资 18750万人民币; [新增] | 蓝海曹妃甸有限公司 出资 18750万人民币; [退出] | 2015-11-09 |
章程备案 | - | 无 | 2015-11-09 |
监事备案 | 李太利 [新增] 李雪莲 [新增] 祖利斌 [新增] 陶琛 [新增] 杜进军 [新增] | 孙建东 [退出] | 2015-11-09 |
经理备案 | 于鹏 [新增] | - | 2015-11-09 |
董事备案 | 于鹏 [新增] 吕晓栓 [新增] 李立勇 [新增] | 孙长军 [退出] 刘东 [退出] 毕景峰 [退出] | 2015-11-09 |
法定代表人变更 | 于鹏 | 刘东 | 2015-11-09 |
董事备案 | 于鹏 吕晓栓 李立勇 | 孙长军 刘东 毕景峰 | 2015-11-09 |
经理备案 | 于鹏 | 2015-11-09 | |
监事备案 | 李太利 李雪莲 祖利斌 陶琛 杜进军 | 孙建东 | 2015-11-09 |
章程备案 | 无 | 2015-11-09 | |
投资人(股权)变更 | 唐山市曹妃甸投资有限公司 出资 18750万人民币; | 蓝海曹妃甸有限公司 出资 18750万人民币; | 2015-11-09 |
董事备案 | 孙长军 刘东 毕景峰 | 孙长军 刘东 史振龙 | 2015-08-03 |
高级管理人员备案 | 孙长军 刘东 毕景峰 [新增] | 孙长军 刘东 史振龙 [退出] | 2015-08-03 |
董事备案 | 孙长军 刘东 毕景峰 [新增] | 孙长军 刘东 史振龙 [退出] | 2015-08-03 |
高级管理人员备案 | 刘东 史振龙 [新增] 孙长军 [新增] | 刘东 贾智信 [退出] 赵向东 [退出] | 2014-03-24 |
董事备案 | 刘东 史振龙 [新增] 孙长军 [新增] | 刘东 贾智信 [退出] 赵向东 [退出] | 2014-03-24 |
董事备案 | 刘东 史振龙 孙长军 | 刘东 贾智信 赵向东 | 2014-03-24 |
唐山太阳城投资发展有限公司的领导人员
名字 | 职务 |
---|---|
祖利斌 | 监事 |
杜进军 | 监事 |
于鹏 | 董事长 |
吕晓栓 | 董事 |
李雪莲 | 监事 |
李立勇 | 董事 |
于鹏 | 总经理 |
李太利 | 监事 |
陶琛 | 监事 |
唐山太阳城投资发展有限公司投资的公司
投资企业 | 法人代表 | 地址 | 出资比例 |
---|---|---|---|
唐山市戴蒙德特种陶瓷有限公司 | 高峡 | 曹妃甸工业区滨海大道南侧 | 100% |
本页是 [唐山太阳城投资发展有限公司] 在顺企网唐山黄页的介绍页,如果您是负责人并希望管理这家公司, 认领该企业后可以删除广告,或者信息有误需要纠正或者删除或者您是负责人并希望管理这家公司,请 [ 联系我们纠正或删除信息 ],您认领该企业后可以获取管理权限,发布供求信息,带来咨询订单,而且页面会移除广告。