变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
章程备案 | 准予章程备案 | - | 2019-08-16 |
住所变更 | 广州市南沙区丰泽东路106号(自编1号楼)X1301-D9704(集群注册)(JM) | 广州市海珠区新港西路237号61号铺(仅限办公用途) | 2019-08-16 |
章程备案 | 准予章程备案 | 章程备案(变更前) | 2018-09-04 |
住所变更 | 广州市海珠区新港西路237号61号铺(仅限办公用途) | 广州市天河区建中路6,8号第3层328房 | 2018-09-04 |
营业期限变更 | 2015-01-22 至 | 2015-01-22 至 2016-12-31 | 2017-09-26 |
住所变更 | 广州市天河区建中路6,8号第3层328房 | 广州市天河区黄村庙元东大街3号601A房 | 2017-09-26 |
住所变更 | 广州市天河区建中路6,8号第3层328房 | 广州市天河区黄村庙元东大街3号601A房 | 2017-09-25 |
营业期限变更 | 2015-01-22 至 | 2015-01-22 至 2016-12-31 | 2017-09-25 |
组织机构备案 | 李淑娥,监事,选举, [新增]
赵建伟,执行董事兼经理,选举,是 [新增] | 罗爱群,执行董事兼经理,,是 [退出]
潘英明,监事,, [退出] | 2015-11-05 |
监事备案 | 李淑娥,监事,选举, [新增]
赵建伟,执行董事兼经理,选举, [新增] | 罗爱群,执行董事兼经理,,是 [退出]
潘英明,监事,, [退出] | 2015-11-05 |
经理备案 | 李淑娥,监事,选举, [新增]
赵建伟,执行董事兼经理,选举, [新增] | 罗爱群,执行董事兼经理,,是 [退出]
潘英明,监事,, [退出] | 2015-11-05 |
董事备案 | 李淑娥,监事,选举, [新增]
赵建伟,执行董事兼经理,选举,是 [新增] | 罗爱群,执行董事兼经理,,是 [退出]
潘英明,监事,, [退出] | 2015-11-05 |
财务负责人 | 赵建伟 | 财务负责人(变更前) | 2015-11-05 |
股东变更 | 赵建伟; [新增] | 罗爱群; [退出] | 2015-11-05 |
董事备案 | 李淑娥(监事) [新增]
赵建伟(执行董事兼经理) [新增] | 罗爱群(执行董事兼经理) [退出]
潘英明(监事) [退出] | 2015-11-05 |
监事备案 | 李淑娥(监事) [新增]
赵建伟(执行董事兼经理) [新增] | 罗爱群(执行董事兼经理) [退出]
潘英明(监事) [退出] | 2015-11-05 |
经理备案 | 李淑娥(监事) [新增]
赵建伟(执行董事兼经理) [新增] | 罗爱群(执行董事兼经理) [退出]
潘英明(监事) [退出] | 2015-11-05 |
组织机构备案 | 李淑娥(监事) [新增]
赵建伟(执行董事兼经理) [新增] | 罗爱群(执行董事兼经理) [退出]
潘英明(监事) [退出] | 2015-11-05 |
法定代表人变更 | 赵建伟 | 罗爱群 | 2015-11-05 |
主营项目类别 | 批发业 | 商务服务业 | 2015-11-05 |
名称变更 | 广州翁达贸易有限公司 | 广州廉美餐饮管理服务有限公司 | 2015-11-05 |
具体经营项目申报 | 技术进出口;货物进出口(专营专控商品除外);商品批发贸易(许可审批类商品除外);商品零售贸易(许可审批类商品除外); | 餐饮管理;企业管理咨询服务;商品信息咨询服务;商品批发贸易(许可审批类商品除外);商品零售贸易(许可审批类商品除外); | 2015-11-05 |
章程备案 | 准予章程备案 | 章程备案(变更前) | 2015-11-05 |
组织机构备案 | 李淑娥(监事);赵建伟(执行董事兼经理); | 罗爱群(执行董事兼经理);潘英明(监事); | 2015-11-05 |
经理备案 | 李淑娥(监事);赵建伟(执行董事兼经理); | 罗爱群(执行董事兼经理);潘英明(监事); | 2015-11-05 |
监事备案 | 李淑娥(监事);赵建伟(执行董事兼经理); | 罗爱群(执行董事兼经理);潘英明(监事); | 2015-11-05 |
董事备案 | 李淑娥(监事);赵建伟(执行董事兼经理); | 罗爱群(执行董事兼经理);潘英明(监事); | 2015-11-05 |
股东变更 | 赵建伟; | 罗爱群; | 2015-11-05 |
组织机构备案 | 李淑娥,监事,选举, [新增]
赵建伟,执行董事兼经理,选举,是 [新增] | 罗爱群,执行董事兼经理,,是 [退出]
潘英明,监事,, [退出] | 2015-11-04 |
法定代表人变更 | 赵建伟 | 罗爱群 | 2015-11-04 |
具体经营项目申报 | 技术进出口;货物进出口(专营专控商品除外);商品批发贸易(许可审批类商品除外);商品零售贸易(许可审批类商品除外); | 餐饮管理;企业管理咨询服务;商品信息咨询服务;商品批发贸易(许可审批类商品除外);商品零售贸易(许可审批类商品除外); | 2015-11-04 |
名称变更 | 广州翁达贸易有限公司 | 广州廉美餐饮管理服务有限公司 | 2015-11-04 |