变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
市场主体类型变更变更 | 其他有限责任公司 | 有限责任公司(自然人独资) | 2022-06-23 |
章程备案变更 | 无 | 无 | 2022-06-23 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等)变更 | 齐齐哈尔运建建筑安装工程有限公司; [新增]
黑龙江运建建筑开发(集团)股份有限公司; [新增] | 杨金栋; [退出] | 2022-06-23 |
其他事项备案变更 | =\"https://www.tianyancha.com/company/386283012\" target=\"_blank\">齐齐哈尔运建建筑安装工程有限公司;\" target=\"_blank\">黑龙江运建建筑开发(集团)股份有限公司; | = \"https://www.tianyancha.com/human/2005328332-c1628416646\" target = \"_blank\">杨金栋; | 2022-06-23 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 杨金栋; [新增] | 黑龙江运建建筑开发(集团)股份有限公司; [退出]
齐齐哈尔运建建筑安装工程有限公司; [退出] | 2019-06-17 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等)变更 | 杨金栋:100%; [新增] | 黑龙江运建建筑开发(集团)股份有限公司:60%; [退出]
齐齐哈尔运建建筑安装工程有限公司:40%; [退出] | 2019-06-17 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等)变更 | 杨金栋:%; [新增] | 黑龙江运建建筑开发(集团)股份有限公司:%; [退出]
齐齐哈尔运建建筑安装工程有限公司:%; [退出] | 2019-06-17 |
市场主体类型变更变更 | 有限责任公司(自然人独资) | 其他有限责任公司 | 2019-06-17 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 齐齐哈尔运建建筑安装工程有限公司; [新增]
黑龙江运建建筑开发(集团)股份有限公司; [新增] | 杨金栋; [退出] | 2017-09-28 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 齐齐哈尔运建建筑安装工程有限公司:40%; [新增]
黑龙江运建建筑开发(集团)股份有限公司:60%; [新增] | 杨金栋:100%; [退出] | 2017-09-28 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等)变更 | 齐齐哈尔运建建筑安装工程有限公司:%; [新增]
黑龙江运建建筑开发(集团)股份有限公司:%; [新增] | 杨金栋:%; [退出] | 2017-09-28 |
市场主体类型变更变更 | 其他有限责任公司 | 有限责任公司(自然人独资) | 2017-09-28 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 杨金栋; [新增] | 黑龙江运建建筑开发(集团)股份有限公司; [退出]
齐齐哈尔运建建筑安装工程有限公司; [退出] | 2017-06-26 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 杨金栋:100%; [新增] | 黑龙江运建建筑开发(集团)股份有限公司:60%; [退出]
齐齐哈尔运建建筑安装工程有限公司:40%; [退出] | 2017-06-26 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等)变更 | 杨金栋:%; [新增] | 黑龙江运建建筑开发(集团)股份有限公司:%; [退出]
齐齐哈尔运建建筑安装工程有限公司:%; [退出] | 2017-06-26 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等)变更 | 杨金栋
侯立志 | 杨金栋
侯立志 | 2017-06-26 |
市场主体类型变更变更 | 有限责任公司(自然人独资) | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 2017-06-26 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 黑龙江运建建筑开发(集团)股份有限公司; [新增]
齐齐哈尔运建建筑安装工程有限公司; [新增] | 杨金栋; [退出] | 2017-02-28 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 黑龙江运建建筑开发(集团)股份有限公司:60%; [新增]
齐齐哈尔运建建筑安装工程有限公司:40%; [新增] | 杨金栋:100%; [退出] | 2017-02-28 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等)变更 | 黑龙江运建建筑开发(集团)股份有限公司:%; [新增]
齐齐哈尔运建建筑安装工程有限公司:%; [新增] | 杨金栋:%; [退出] | 2017-02-28 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等)变更 | 杨金栋
侯立志 | 杨金栋
侯立志 | 2017-02-28 |
市场主体类型变更变更 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 有限责任公司(自然人独资) | 2017-02-28 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等)变更 | 黑龙江运建建筑开发(集团)股份有限公司:60%;齐齐哈尔运建建筑安装工程有限公司:40%; | 杨金栋:100%; | 2017-02-28 |
经营范围变更(含业务范围变更)变更 | 市场管理、商铺出租,停车场服务,广告服务,家具、五金产品批发、零售。 | 市场管理、商铺出租,停车场服务。 | 2016-11-11 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等)变更 | 杨金栋:100%; | 高亚娟; | 2016-05-03 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 杨金栋; [新增] | 高亚娟; [退出] | 2016-05-03 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 杨金栋:100%; [新增] | 高亚娟; [退出] | 2016-05-03 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等)变更 | 杨金栋:%; [新增] | 高亚娟; [退出] | 2016-05-03 |
经营范围变更(含业务范围变更)变更 | 市场管理、商铺出租,停车场服务。 | 市场管理、商铺出租 | 2015-11-09 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等)变更 | 侯立志 [新增]
杨金栋 [新增] | 高亚娟 [退出]
佟亚威 [退出] | 2015-06-01 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更)变更 | 杨金栋 | 高亚娟 | 2015-06-01 |
名称变更(字号名称、集团名称等)变更 | 齐齐哈尔市建东家具市场有限公司 | 齐齐哈尔市建东农产品批发市场有限公司 | 2015-06-01 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等)变更 | 高亚娟
佟亚威 | 高亚娟
佟亚威 | 2015-03-25 |
市场主体类型变更变更 | 有限责任公司(自然人独资) | 其他有限责任公司 | 2015-03-25 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等)变更 | 高亚娟; | 高亚娟;
齐齐哈尔运建建筑安装工程有限公司; [退出] | 2015-03-25 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等)变更 | 高亚娟; | 高亚娟;齐齐哈尔运建建筑安装工程有限公司; | 2015-03-25 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等)变更 | 高亚娟;齐齐哈尔运建建筑安装工程有限公司; | 齐齐哈尔运建建筑安装工程有限公司:40%;黑龙江运建建筑开发(集团)股份有限公司:60%; | 2015-02-10 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等)变更 | 高亚娟; [新增]
齐齐哈尔运建建筑安装工程有限公司; | 齐齐哈尔运建建筑安装工程有限公司:%;
黑龙江运建建筑开发(集团)股份有限公司:%; [退出] | 2015-02-10 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等)变更 | 高亚娟 [新增]
佟亚威 | 佟亚威
梁淑欣 [退出] | 2014-07-09 |
经营范围变更(含业务范围变更)变更 | 市场管理、商铺出租 | 市场管理、商铺出租(法律法规有特殊规定的除外;需要取得许可证书的,未获许可证书前不得经营)。 | 2014-07-09 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更)变更 | 高亚娟 | 梁淑欣 | 2014-07-09 |
经营范围变更(含业务范围变更)变更 | 市场管理、商铺出租 | 市场管理、商铺出租(法律法规有特殊规定的除外;需要取得许可证书的,未获许可证书前不得经营)。*** | 2014-07-09 |
名称变更(字号名称、集团名称等) | 企业产权合同:自有 | 企业产权合同: | 2012-05-29 |
其他事项备案 | 企业名称:齐齐哈尔市建东农产品批发市场有限公司 | 企业名称:齐齐哈尔市建东小食品批发市场有限公司 | 2009-03-02 |
其他事项备案 | 核准日期:2009-2-27 | 核准日期:2008-7-17 | 2009-03-02 |
经营范围变更(含业务范围变更) | 经营范围:市场管理、商铺出租(法律法规有特殊规定的除外;需要取得许可证书的,未获许可证书前不得经营)。 | 经营范围:市场管理(法律法规有特殊规定的除外;需要取得许可证书的,未获许可证书前不得经营)。 | 2008-07-17 |
其他事项备案 | 核准日期:2008-7-17 | 核准日期:2007-7-30 | 2008-07-17 |
其他事项备案 | 住 所:建华区建东社区198组 | 住 所: | 2007-07-31 |
其他事项备案 | 姓 名:韩廷国 | 姓 名: | 2007-07-31 |
其他事项备案 | 人员性别:男性 | 人员性别: | 2007-07-31 |
其他事项备案 | 核准日期:2007-7-30 | 核准日期:2006-5-25 | 2007-07-31 |
其他事项备案 | 姓 名:韩廷国 | 姓 名:李秀峰 | 2007-07-31 |
其他事项备案 | 产生方式:聘任 | 产生方式: | 2007-07-31 |
其他事项备案 | 任职日期:1900-1-1 | 任职日期:1900-01-01 | 2007-07-31 |
其他事项备案 | 国 别:中国 | 国 别: | 2007-07-31 |
其他事项备案 | 出生日期:2007-7-31 10:11:21 | 出生日期:0:00:00 | 2007-07-31 |
其他事项备案 | 产生方式:选举 | 产生方式:委派 | 2007-07-31 |
其他事项备案 | 法定代表:韩廷国 | 法定代表:李秀峰 | 2007-07-31 |
其他事项备案 | 住 所:建华区建东社区198组 | 住 所:齐市建华区建设路重建委30组 | 2007-07-31 |
其他事项备案 | 职 务:总经理 | 职 务: | 2007-07-31 |
其他事项备案 | 任职日期:2007-7-31 10:11:21 | 任职日期:0:00:00 | 2007-07-31 |
其他事项备案 | 证件类型:中华人民共和国居民身份证 | 证件类型: | 2007-07-31 |
其他事项备案 | 批准文号:0 | 批准文号: | 2006-05-25 |
其他事项备案 | 经营范围:市场管理(法律法规有特殊规定的除外;需要取得许可证书的,未获许可证书前不得经营)。 | 经营范围:市场筹建(法律法规有特殊规定的除外;需要取得许可证书的,未获许可证书前不得经营)。 | 2006-05-25 |
其他事项备案 | 核准日期:2006-5-25 | 核准日期:2005-5-11 | 2006-05-25 |