变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
联络员备案变更 | 陈由统 | 王飞 | 2017-05-26 |
高级管理人员备案变更 | 陈由统 [新增]
黄光海
钟毓 | 王飞 [退出]
黄光海
钟毓 | 2017-05-26 |
负责人变更变更 | 陈由统 | 王飞 | 2017-05-26 |
联络员备案变更 | 王飞 | 钟毓 | 2016-11-14 |
高级管理人员备案变更 | 王飞 [新增]
黄光海
钟毓 | 黄光海
钟毓 | 2016-11-14 |
负责人变更变更 | 王飞 | 钟毓 | 2016-11-14 |
经营范围变更(含业务范围变更)变更 | 海水产品养殖、销售、加工,鱼、虾、贝苗孵化、养殖、销售,畜牧养殖、销售、加工,农业休闲,旅游观光服务,农家乐,垂钓休闲,南药种植、农业种植、销售、加工。 | 鱼、虾、贝苗孵化、养殖、销售,海水产品养殖、销售、加工,畜牧养殖、销售、加工,农业休闲,旅游观光服务,农家乐,垂钓休闲,南药种植、销售、加工。 | 2016-07-29 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等)变更 | 黄光海:10%;钟毓:90%; | 黄光海:10%;蔡鹏玮:16.8%;甘菲菲:15%;钟毓:58.2%; | 2016-05-13 |
投资人变更变更 | 黄光海:*%;
钟毓:*%; | 黄光海:*%;
蔡鹏玮:*%; [退出]
甘菲菲:*%; [退出]
钟毓:*%; | 2016-05-13 |
高级管理人员备案变更 | 钟毓 [新增]
黄光海 [新增] | 陈世兴 [退出]
蔡鹏玮 [退出] | 2016-05-13 |
联络员备案变更 | 钟毓 | 无 | 2016-05-13 |
联络员备案变更 | 王飞 | 无 | 2016-01-25 |
负责人变更变更 | 钟毓 | 陈世兴 | 2015-01-26 |
经营范围变更(含业务范围变更)变更 | 鱼、虾、贝苗孵化、养殖、销售,海水产品养殖、销售、加工,畜牧养殖、销售、加工,农业休闲,旅游观光服务,农家乐,垂钓休闲,南药种植、销售、加工。 | 鱼、虾、贝苗、孵化、养殖、销售、江蓠菜、种养、销售、海水产品生产销售(以上项目凡涉及许可证经营的凭许可证经营) | 2014-07-16 |
高级管理人员备案变更 | 蔡鹏玮,监事
陈世兴,执行董事 [新增] | 蔡鹏玮,监事
黄光海,执行董事 [退出] | 2014-06-16 |
负责人变更变更 | 陈世兴 | 黄光海 | 2014-06-16 |
名称变更变更 | 海南龙胆渔业开发有限公司 | 澄迈龙胆渔业开发有限公司 | 2014-06-16 |
投资人变更 | 姓名:蔡鹏玮,出资额:*%出资比例:*%;,
姓名:钟毓,出资额:*%出资比例:*%;,
姓名:甘菲菲,出资额:*%出资比例:*%;,
姓名:黄光海,出资额:*%出资比例:*%; | 姓名:蔡鹏玮,出资额:*%出资比例:*%;,
姓名:钟毓,出资额:*%出资比例:*%;,
姓名:王建雄,出资额:*%出资比例:*%;, [退出]
姓名:甘菲菲,出资额:*%出资比例:*%;,
姓名:黄光海,出资额:*%出资比例:*%; | 2013-03-18 |
投资人变更 | 姓名:蔡鹏玮,出资额:*%出资比例:*%;,
姓名:钟毓,出资额:*%出资比例:*%;, [新增]
姓名:王建雄,出资额:*%出资比例:*%;,
姓名:甘菲菲,出资额:*%出资比例:*%;,
姓名:黄光海,出资额:*%出资比例:*%; | 姓名:蔡鹏玮,出资额:*%出资比例:*%;,
姓名:王建雄,出资额:*%出资比例:*%;,
姓名:甘菲菲,出资额:*%出资比例:*%;,
姓名:黄光海,出资额:*%出资比例:*%;,
姓名:钟裕源,出资额:*%出资比例:*%;, [退出]
姓名:李湖剑,出资额:*%出资比例:*%; [退出] | 2013-01-07 |
高级管理人员备案 | 蔡鹏玮,监事
黄光海,执行董事 | 蔡鹏玮,监事
黄光海,执行董事
李湖剑,监事 [退出]
钟裕源,监事 [退出] | 2013-01-07 |
投资人变更 | 姓名:蔡鹏玮,出资额:*%出资比例:*%;, [新增]
姓名:甘菲菲,出资额:*%出资比例:*%;,
姓名:黄光海,出资额:*%出资比例:*%;,
姓名:钟裕源,出资额:*%出资比例:*%;,
姓名:李湖剑,出资额:*%出资比例:*%;,
姓名:王建雄,出资额:*%出资比例:*%; | 姓名:陈忠,出资额:*%出资比例:*%;, [退出]
姓名:王建雄,出资额:*%出资比例:*%;,
姓名:甘菲菲,出资额:*%出资比例:*%;,
姓名:黄光海,出资额:*%出资比例:*%;,
姓名:钟裕源,出资额:*%出资比例:*%;,
姓名:李湖剑,出资额:*%出资比例:*%; | 2009-08-12 |
高级管理人员备案 | 蔡鹏玮,监事 [新增]
黄光海,执行董事
李湖剑,监事
钟裕源,监事 | 陈忠,监事 [退出]
黄光海,执行董事
李湖剑,监事
钟裕源,监事 | 2009-08-12 |
投资人变更 | 姓名:陈忠,出资额:*%出资比例:*%;, [新增]
姓名:王建雄,出资额:*%出资比例:*%;,
姓名:甘菲菲,出资额:*%出资比例:*%;,
姓名:黄光海,出资额:*%出资比例:*%;,
姓名:钟裕源,出资额:*%出资比例:*%;,
姓名:李湖剑,出资额:*%出资比例:*%; | 姓名:王建雄,出资额:*%出资比例:*%;,
姓名:甘菲菲,出资额:*%出资比例:*%;,
姓名:黄光海,出资额:*%出资比例:*%;,
姓名:钟裕源,出资额:*%出资比例:*%;,
姓名:李湖剑,出资额:*%出资比例:*%; | 2009-03-10 |
实收资本变更 | 1100( + 1000% ) | 100 | 2009-03-10 |
注册资本变更 | 1100( + 1000% ) | 100 | 2009-03-10 |
高级管理人员备案 | 陈忠,监事 [新增]
黄光海,执行董事
李湖剑,监事
钟裕源,监事 | 黄光海,执行董事
李湖剑,监事
钟裕源,监事 | 2009-03-10 |
投资人变更 | 姓名:甘菲菲,出资额:*%出资比例:*%;, [新增]
姓名:黄光海,出资额:*%出资比例:*%;,
姓名:钟裕源,出资额:*%出资比例:*%;,
姓名:李湖剑,出资额:*%出资比例:*%;,
姓名:王建雄,出资额:*%出资比例:*%; [新增] | 姓名:李湖剑,出资额:*%出资比例:*%;,
姓名:黄光海,出资额:*%出资比例:*%;,
姓名:钟裕源,出资额:*%出资比例:*%; | 2008-11-20 |
投资人变更 | 姓名:李湖剑,出资额:*%出资比例:*%;,
姓名:黄光海,出资额:*%出资比例:*%;,
姓名:钟裕源,出资额:*%出资比例:*%; | 姓名:李湖剑,出资额:*%出资比例:*%;,
姓名:黄光海,出资额:*%出资比例:*%;,
姓名:钟裕源,出资额:*%出资比例:*%; | 2008-02-01 |
实收资本变更 | 100 | 0 | 2008-02-01 |