变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
股东变更 | 廖道恩
郭存艳 [新增] | 郭钱通 [退出]
廖道恩 | 2019-06-14 |
章程备案 | 准予章程备案 | - | 2019-06-14 |
具体经营项目申报 | 润滑油批发;节能技术开发服务;智能化安装工程服务;建筑物空调设备、通风设备系统安装服务;货物进出口(专营专控商品除外);技术进出口;商品批发贸易(许可审批类商品除外);房地产开发经营;水处理安装服务;建筑钢结构、预制构件工程安装服务;建筑物电力系统安装;机电设备安装工程专业承包;电力输送设施安装工程服务;建筑工程后期装饰、装修和清理;园林绿化工程服务;润滑油零售; | 货物进出口(专营专控商品除外);技术进出口;商品批发贸易(许可审批类商品除外);房地产开发经营;节能技术开发服务;智能化安装工程服务;建筑物空调设备、通风设备系统安装服务;建筑钢结构、预制构件工程安装服务;水处理安装服务;机电设备安装工程专业承包;电力输送设施安装工程服务;建筑物电力系统安装;建筑工程后期装饰、装修和清理;园林绿化工程服务; | 2019-06-04 |
住所变更 | 广州市增城区荔城街菜园路13号二幢首层至四层 | 广州市增城荔城街增城大道69号4幢701号(仅限办公用途) | 2019-06-04 |
章程备案 | 准予章程备案 | - | 2019-06-04 |
企业类型变更 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 有限责任公司(自然人独资) | 2019-04-25 |
股东变更 | 郭钱通 [新增]
廖道恩 | 廖道恩 | 2019-04-25 |
章程备案 | 准予章程备案 | - | 2019-04-25 |
董事备案 | 李世耀,监事,任命, [新增]
廖道恩,执行董事兼经理,任命,是 [新增] | 何广银,监事,选举, [退出]
司徒光,执行董事兼经理,选举,是 [退出] | 2015-10-08 |
财务负责人 | 廖道恩 | 财务负责人(变更前) | 2015-10-08 |
监事备案 | 李世耀,监事,任命, [新增]
廖道恩,执行董事兼经理,任命,是 [新增] | 何广银,监事,选举, [退出]
司徒光,执行董事兼经理,选举,是 [退出] | 2015-10-08 |
经理备案 | 李世耀,监事,任命, [新增]
廖道恩,执行董事兼经理,任命,是 [新增] | 何广银,监事,选举, [退出]
司徒光,执行董事兼经理,选举,是 [退出] | 2015-10-08 |
组织机构备案 | 李世耀,监事,任命, [新增]
廖道恩,执行董事兼经理,任命,是 [新增] | 何广银,监事,选举, [退出]
司徒光,执行董事兼经理,选举,是 [退出] | 2015-10-08 |
章程备案 | 准予章程备案 | 章程备案(变更前) | 2015-10-08 |
企业类型变更 | 有限责任公司(自然人独资) | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 2015-10-08 |
股东变更 | 廖道恩; [新增] | 何广银; [退出]
司徒光; [退出] | 2015-10-08 |
法定代表人变更 | 廖道恩 | 司徒光 | 2015-10-08 |
监事备案 | 李世耀(监事) [新增]
廖道恩(执行董事兼经理) [新增] | 何广银(监事) [退出]
司徒光(执行董事兼经理) [退出] | 2015-10-08 |
组织机构备案 | 李世耀(监事) [新增]
廖道恩(执行董事兼经理) [新增] | 何广银(监事) [退出]
司徒光(执行董事兼经理) [退出] | 2015-10-08 |
经理备案 | 李世耀(监事) [新增]
廖道恩(执行董事兼经理) [新增] | 何广银(监事) [退出]
司徒光(执行董事兼经理) [退出] | 2015-10-08 |
董事备案 | 李世耀(监事) [新增]
廖道恩(执行董事兼经理) [新增] | 何广银(监事) [退出]
司徒光(执行董事兼经理) [退出] | 2015-10-08 |
董事备案 | 李世耀(监事);廖道恩(执行董事兼经理); | 何广银(监事);司徒光(执行董事兼经理); | 2015-10-08 |
经理备案 | 李世耀(监事);廖道恩(执行董事兼经理); | 何广银(监事);司徒光(执行董事兼经理); | 2015-10-08 |
组织机构备案 | 李世耀(监事);廖道恩(执行董事兼经理); | 何广银(监事);司徒光(执行董事兼经理); | 2015-10-08 |
监事备案 | 李世耀(监事);廖道恩(执行董事兼经理); | 何广银(监事);司徒光(执行董事兼经理); | 2015-10-08 |
股东变更 | 廖道恩; | 何广银;司徒光; | 2015-10-08 |