中信山钦湾高尔夫俱乐部,位于琼海市与万宁市之间的博鳌亚洲论坛玉带滩延长线上。俱乐部占地面积2000余亩,由800余亩18洞国际锦标赛级高尔夫球场和1000余亩原生态海滨度假区组成。山钦湾叁面环海,景色壮丽绝美,地形独特,是亚洲唯一的山崖海景高尔夫俱乐部。
中信山钦湾高尔夫俱乐部在2013年7月已经被世界Zui球场评级机构
——美国《高尔夫》杂志评选为“世界百佳球场”第78名。是中国唯一一家入围世界百佳的高尔夫球场。
我们诚挚邀请您的加入,与中信山钦湾高尔夫俱乐部携手并进,共谋发展,共创!
中信山钦湾高尔夫俱乐部在2013年7月已经被世界Zui球场评级机构
——美国《高尔夫》杂志评选为“世界百佳球场”第78名。是中国唯一一家入围世界百佳的高尔夫球场。
我们诚挚邀请您的加入,与中信山钦湾高尔夫俱乐部携手并进,共谋发展,共创!
联系方式
- 公司地址:
- 海南省万宁市龙滚镇人民政府 -
- 固定电话:
- 0898-66750997 未核实,仅供参考
- 经理:
- 梁智
- 电子邮件:
- suyy@re.citic.com
- 邮政编码:
- -
- 地区编码:
- 469006
- 顺企®采购:
- 请卖家联系我在线采购产品
其他联系方式
相关产品
工商信息和基本资料
法人名称: | 海南中信国安投资开发有限公司 |
简称: | 中信国安投资开发 |
主要经营产品: | 未提供 |
经营范围: | 房地产、旅游、农业、高科技产业、海洋生物、宾馆(筹)、酒店(筹)、高尔夫球场、文化、广告项目的投资、开发与经营、教育科研开发、实业投资、资产经营与管理、企业购并与重组、企业形象策划及财务咨询、投资咨询、物业管理(筹)、建材、装饰材料、旅游用品、农副土特产品生产与销售、机械设备、电子设备、房屋的销售... |
营业执照号码: | 91469006767459861D |
发证机关: | 海南省市场监督管理局 |
核准日期: | 2016-04-26 |
经营状态: | 存续 |
成立时间: | 2004年11月30日 |
注册资本: | 20,000万元 (万元) |
所属分类: | 咨询、投资、加盟公司 |
所属城市: | 三沙市企业网 |
顺企编码: | 31557877 |
海南中信国安投资开发有限公司的股东
股东名字 | 出资比例 | 出资额 |
---|---|---|
海南中信城市开发运营有限公司 | 19% | 人民币3800.0万元 |
深圳市中盈控股投资有限公司 | 81% | 人民币16200.0万元 |
海南中信国安投资开发有限公司的工商变更记录
变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|---|---|---|
高级管理人员备案 | 秦华仪(董事), 高明军(总经理), 刘星(董事), 黄建稳(董事长), 刘其明(监事) [新增] | 秦华仪(董事), 王新燕(监事), [退出] 高明军(总经理), 刘星(董事), 黄建稳(董事长) | 2021-07-15 |
章程备案 | 无 | 无 | 2020-11-04 |
名称变更 | 海南信盈投资开发有限公司 | 海南中信国安投资开发有限公司 | 2020-11-04 |
联络员备案 | 唐旋 | 李云虎 | 2020-11-04 |
高级管理人员备案 | 高明军 刘星 黄建稳 王新燕 秦华仪 | 高明军 刘星 黄建稳 王新燕 秦华仪 | 2019-12-09 |
投资人变更 | 深圳市中盈控股投资有限公司:81%; 海南中信城市开发运营有限公司:19%; [名称变更] | 深圳市中盈控股投资有限公司:81%; 海南博鳌投资控股有限公司:19%; | 2019-12-09 |
负责人变更变更 | 高明军 | 黄建稳 | 2019-02-26 |
高级管理人员备案变更 | 高明军 [新增] 刘星 黄建稳 王新燕 秦华仪 | 刘星 黄建稳 王新燕 秦华仪 | 2019-02-26 |
其他事项备案 | 公章刻制备案,单位办理住房公积金缴存登记,物业服务企业及其分支机构备案,营业执照,税务登记证,机构代码证,社会保险登记证,统计证 | 公章刻制备案,单位办理住房公积金缴存登记,物业服务企业及其分支机构备案,营业执照,税务登记证,机构代码证,社会保险登记证,统计证 | 2019-01-08 |
投资人变更变更 | 海南博鳌投资控股有限公司:*%; 深圳市中盈控股投资有限公司:*%; | 深圳市中盈控股投资有限公司:*%; 海南博鳌投资控股有限公司:*%; | 2019-01-08 |
高级管理人员备案变更 | 刘星 黄建稳 王新燕 秦华仪 [新增] | 杨晓东 [退出] 陈林 [退出] 刘星 黄建稳 王新燕 | 2019-01-08 |
其他事项备案 | 公章刻制备案,单位办理住房公积金缴存登记,物业服务企业及其分支机构备案,营业执照,税务登记证,机构代码证,社会保险登记证,统计证 | - | 2018-08-03 |
投资人变更变更 | 海南博鳌投资控股有限公司:*%; 深圳市中盈控股投资有限公司:*%; [新增] | 海南博鳌投资控股有限公司:*%; | 2018-08-03 |
市场主体类型变更变更 | 其他有限责任公司 | 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) | 2018-08-03 |
高级管理人员备案变更 | 杨晓东 陈林 [新增] 刘星 [新增] 黄建稳 [新增] 王新燕 [新增] | 杨晓东 胡峰 [退出] 李清风 [退出] 吴治国 [退出] | 2018-08-03 |
章程备案变更 | 无 | 无 | 2018-08-03 |
其他事项备案变更 | 460000003,460000007,460000009,460000018,460000020,460000021,460000022,460000023, | 无 | 2018-08-03 |
负责人变更变更 | 黄建稳 | 杨晓东 | 2018-08-03 |
高级管理人员备案变更 | 杨晓东 胡峰 李清风 [新增] 吴治国 [新增] | 苏华 [退出] 秦华仪 [退出] 陈杰 [退出] 许江华 [退出] 胡峰 杨晓东 | 2016-11-04 |
负责人变更变更 | 杨晓东 | 许江华 | 2016-11-04 |
高级管理人员备案变更 | 苏华 秦华仪 陈杰 许江华 [新增] 胡峰 杨晓东 | 苏华 秦华仪 陈杰 梁智 [退出] 胡峰 杨晓东 | 2016-09-27 |
负责人变更变更 | 许江华 | 梁智 | 2016-09-27 |
投资人变更变更 | 海南博鳌投资控股有限公司:100% [新增] | 中信房地产集团有限公司:100% [退出] | 2016-04-26 |
投资人变更变更 | 海南博鳌投资控股有限公司:*% [新增] | 中信房地产集团有限公司:*% [退出] | 2016-04-26 |
高级管理人员备案变更 | 陈杰,董事 胡峰,董事 梁智,董事长,经理 [新增] 秦华仪,董事 苏华,董事 杨晓东,监事 | 陈杰,董事 胡峰,董事 刘星,董事长,经理 [退出] 秦华仪,董事 苏华,董事 杨晓东,监事 | 2015-08-19 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更)变更 | 梁智 | 刘星 | 2015-08-19 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等)变更 | 姓名:中信房地产股份有限公司,出资额:20000,出资比例:100%; | 姓名:中信房地产有限公司,出资额:20000,出资比例:100%; | 2015-02-02 |
投资人变更变更 | 姓名:中信房地产股份有限公司,出资额:*%出资比例:*%; [新增] | 姓名:中信房地产有限公司,出资额:*%出资比例:*%; [退出] | 2015-02-02 |
高级管理人员备案变更 | 陈杰,董事 [新增] 胡峰,董事 [新增] 刘星,董事长,经理 [新增] 秦华仪,董事 [新增] 苏华,董事 [新增] 杨晓东,监事 [新增] | 常振明,董事 [退出] 李康,董事 [退出] 李士林,董事 [退出] 邱庆,董事 [退出] 邱庆,董事长,经理 [退出] 姚日波,董事 [退出] 郑健,监事 [退出] | 2015-02-02 |
负责人变更变更 | 刘星 | 邱庆 | 2015-02-02 |
负责人变更 | 邱庆 | 常振明 | 2012-06-14 |
高级管理人员备案 | 常振明,董事 李康,董事 李士林,董事 邱庆,董事 邱庆,董事长,经理 姚日波,董事 郑健,监事 | 常振明,董事长 李康,董事 李士林,董事 邱庆,董事 姚日波,董事 郑健,监事 | 2012-06-14 |
高级管理人员备案 | 常振明,董事长 李康,董事 [新增] 李士林,董事 [新增] 邱庆,董事 [新增] 姚日波,董事 [新增] 郑健,监事 [新增] | 常振明,董事长 高传华,监事 [退出] 李雄,副董事长,经理 [退出] 秦永忠,董事 [退出] 夏桂兰,董事 [退出] 杨军,副董事长 [退出] 赵德,监事 [退出] 周宝仑,监事 [退出] | 2008-03-06 |
其他事项备案 | ***** | *****90 | 2007-10-24 |
负责人变更 | 常振明 | 孙亚雷 | 2007-10-24 |
高级管理人员备案 | 常振明,董事长 [新增] 高传华,监事 李雄,副董事长,经理 秦永忠,董事 夏桂兰,董事 杨军,副董事长 赵德,监事 周宝仑,监事 | 高传华,监事 李雄,副董事长,经理 秦永忠,董事 孙亚雷,董事长 [退出] 夏桂兰,董事 杨军,副董事长 赵德,监事 周宝仑,监事 | 2007-10-24 |
其他事项备案 | 1152 | 1190 | 2007-06-08 |
海南中信国安投资开发有限公司的领导人员
名字 | 职务 |
---|---|
吴治国 | 董事 |
李清风 | 监事 |
胡峰 | 董事 |
杨晓东 |
海南中信国安投资开发有限公司投资的公司
投资企业 | 法人代表 | 地址 | 出资比例 |
---|---|---|---|
海南万宁中信山钦湾投资有限公司 | 杨晓东 | 海南省万宁市龙滚镇治坡村委会办公室 | 80.0% |
海南中信国安投资开发有限公司的分公司
分公司名称 | 地址 | 成立时间 |
---|---|---|
海南中信国安投资开发有限公司工会委员会 | 万宁市龙滚镇山钦湾高尔夫俱乐部 | 2020-07-27 00:00:00.000 |
海南中信国安投资开发有限公司的法律诉讼:
文书名称 | 日期 | 编号 |
海南中信国安投资开发有限公司与三亚海方房地产开发有限公司、海南海方投资有限公司等合同纠纷二审民事裁定书 | 2016-11-30 | (2016)最高法民终444号 |
申请执行人陈忠国与被执行人三亚海方房地产开发有限公司、海南中信国安投资开发有限公司商品房预约合同纠纷一案执行裁定书 | 2016-09-26 | (2016)琼96执48号之一 |
申请执行人陈忠华与被执行人三亚海方房地产开发有限公司、海南中信国安投资开发有限公司商品房预约合同纠纷一案执行裁定书 | 2016-09-26 | (2016)琼96执47号之一 |
本页是 [海南中信国安投资开发有限公司] 在顺企网三沙市黄页的介绍页,如果您是负责人并希望管理这家公司, 认领该企业后可以删除广告,或者信息有误需要纠正或者删除或者您是负责人并希望管理这家公司,请 [ 联系我们纠正或删除信息 ],您认领该企业后可以获取管理权限,发布供求信息,带来咨询订单,而且页面会移除广告。
相关咨询、投资、加盟公司