变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
高级管理人员备案变更 | 贺静、王文华、陈世栋 | 吴涛、王文华 | 2022-05-20 |
负责人变更变更 | 贺静 | 吴涛 | 2022-05-20 |
高级管理人员备案 | 贺静、王文华、陈世栋 | 吴涛、王文华 | 2022-05-20 |
高级管理人员备案 | 贺静 [新增]
王文华
陈世栋 [新增] | 吴涛 [退出]
王文华 | 2022-05-20 |
投资人变更变更 | 昆仑能源有限公司:100%; | 昆仑能源有限公司:100%; | 2021-04-13 |
注册资本变更变更 | 336100 | 310200 | 2021-04-13 |
注册资本变更 | 336100( + 8.34945% ) | 310200 | 2021-04-13 |
投资总额变更 | 405900( + 6.81579% ) | 380000 | 2021-04-13 |
投资人变更变更 | 昆仑能源有限公司:100%; | 昆仑能源有限公司:100%; | 2020-12-25 |
地址变更 | 海南省澄迈县老城镇高新技术产业示范区海南生态软件园孵化楼三楼4001 | 澄迈县华侨农场盐丁作业区仁荣村 | 2020-12-25 |
注册资本变更 | 310200 | 110200 | 2020-12-25 |
注册资本变更 | 310200( + 181.4882% ) | 110200 | 2020-12-25 |
投资总额变更 | 380000( + 111.11111% ) | 180000 | 2020-12-25 |
经营范围变更变更 | 燃气生产、销售,液化石油气批发、零售,天然气管道工程,机械设备(石油炼化、燃气设备)批发、零售,原油销售(限海南福山油田生产的原油),润滑油、溶剂油、甲醇销售,液化天然气的进口与国内销售,道路危险货物运输;销售化工产品、轻工材料;燃气产品的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让;天然气气瓶充装;城市天然气项目投资;自有设备租赁;销售燃气专用设备、仪器仪表、五金交电、建筑材料、机械设备、食品、日用品、家用电器、电子产品、文化用品、燃气器具及配件;厨房设备安装;物业管理;出租办公用房、出租商业用房;会议服务;票务代理;货物进出口、代理进出口、技术进出口;维修燃气计量器具、办公设备、厨房设备;以下项目限外埠分支机构经营:成品油零售;原料气批发、丙烯、丙烷、丁烷销售;燃气计量器具的设计、生产、销售、检测;汽车租赁、洗车服务、汽车装饰服务。(一般经营项目自主经营,许可经营项目凭相关许可证或者批准文件经营)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。) | 燃气生产、销售。成品油零售(限分支机构经营),液化石油气批发、零售,天然气管道工程,机械设备(石油炼化、燃气设备)批发、零售,原油销售(限海南福山油田生产的原油),润滑油、溶剂油、甲醇销售,液化天然气的进口与国内销售,道路危险货物运输。 | 2019-12-03 |
许可经营项目变更 | D02-燃气供应 | 其他;其他; | 2019-12-03 |
期限变更 | 2047-07-02 | 2017-07-02 | 2017-07-05 |
经营范围变更变更 | 燃气生产、销售。成品油零售(限分支机构经营),液化石油气批发、零售,天然气管道工程,机械设备(石油炼化、燃气设备)批发、零售,原油销售(限海南福山油田生产的原油),润滑油、溶剂油、甲醇销售,液化天然气的进口与国内销售,道路危险货物运输。 | 天然气的勘探开发和燃气生产、销售。成品油零售(限分支机构经营)液化石油气批发、零售,天然气管道工程,机械设备(石油炼化、燃气设备)批发、零售,原油销售(限海南福山油田生产的原油),润滑油、溶剂油、甲醇销售,液化天然气的进口与国内销售. | 2017-07-05 |
联络员备案变更 | 武丹 | 石会从 | 2017-07-05 |
法定代表人 | 吴涛 | 夏雨 | 2016-06-14 |
高级管理人员备案 | 王文华;吴涛; | 王文华;夏雨; | 2016-06-14 |
负责人变更 | 吴涛 | 夏雨 | 2016-06-14 |
高级管理人员备案变更 | 王文华;吴涛; | 王文华;夏雨; | 2016-06-14 |
高级管理人员备案变更 | 王文华
吴涛 [新增] | 王文华
夏雨 [退出] | 2016-06-14 |
负责人变更 | 夏雨 | 夏义平 | 2015-03-12 |
高级管理人员备案变更 | 王文华,监事;夏雨,执行董事 | 洪常法,监事;刘克焕,董事;王文华,董事;夏义平,董事长;夏雨,董事;张博闻,副董事长 | 2015-03-12 |
高级管理人员备案 | 王文华,监事;夏雨,执行董事 | 洪常法,监事;刘克焕,董事;王文华,董事;夏义平,董事长;夏雨,董事;张博闻,副董事长 | 2015-03-12 |
高级管理人员备案变更 | 王文华,监事
夏雨,执行董事 | 洪常法,监事 [退出]
刘克焕,董事 [退出]
王文华,董事
夏义平,董事长 [退出]
夏雨,董事
张博闻,副董事长 [退出] | 2015-03-12 |
经营范围变更(含业务范围变更)变更 | 天然气的勘探开发和燃气生产、销售。成品油零售(限分支机构经营)液化石油气批发、零售,天然气管道工程,机械设备(石油炼化、燃气设备)批发、零售,原油销售(限海南福山油田生产的原油),润滑油、溶剂油、甲醇销售,液化天然气的进口与国内销售. | 天然气的勘探开发和燃气生产、销售。成品油零售(限分支机构经营)液化石油气批发、零售,天然气管道工程,机械设备(石油炼化、燃气设备)批发、零售,原油销售(限海南福山油田生产的原油),润滑油、溶剂油、甲醇销售,液化天然气的进口与国内销售(涉及许可经营项目的,凭相关许可证或者批准文件经营) | 2015-03-12 |
负责人变更 | 夏雨 | 夏义平 | 2015-03-11 |
高级管理人员备案 | 王文华,监事;夏雨,执行董事 | 洪常法,监事;刘克焕,董事;王文华,董事;夏义平,董事长;夏雨,董事;张博闻,副董事长 | 2015-03-11 |
经营范围变更 | 天然气的勘探开发和燃气生产、销售。成品油零售(限分支机构经营)液化石油气批发、零售,天然气管道工程,机械设备(石油炼化、燃气设备)批发、零售,原油销售(限海南福山油田生产的原油),润滑油、溶剂油、甲醇销售,液化天然气的进口与国内销售. | 天然气的勘探开发和燃气生产、销售。成品油零售(限分支机构经营)液化石油气批发、零售,天然气管道工程,机械设备(石油炼化、燃气设备)批发、零售,原油销售(限海南福山油田生产的原油),润滑油、溶剂油、甲醇销售,液化天然气的进口与国内销售(涉及许可经营项目的,凭相关许可证或者批准文件经营) | 2015-03-11 |
经营范围变更 | 天然气的勘探开发和燃气生产、销售。成品油零售(限分支机构经营)液化石油气批发、零售,天然气管道工程,机械设备(石油炼化、燃气设备)批发、零售,原油销售(限海南福山油田生产的原油),润滑油、溶剂油、甲醇销售,液化天然气的进口与国内销售(涉及许可经营项目的,凭相关许可证或者批准文件经营) | 天然气的勘探开发和燃气生产、销售。成品油零售(限分支机构经营)液化石油气批发、零售,天然气管道工程,机械设备(石油炼化、燃气设备)批发、零售,原油销售(限海南福山油田生产的原油),润滑油、溶剂油、甲醇销售(以上项目凡涉及许可证经营的凭许可证经营) | 2013-12-25 |
投资人变更 | 姓名:昆仑能源有限公司,出资额:*%出资比例:*%; | 姓名:昆仑能源有限公司,出资额:*%出资比例:*%; | 2013-07-19 |
实收资本变更 | 110200( + 23.5426% ) | 89200 | 2013-07-19 |
注册资本变更 | 110200( + 23.5426% ) | 89200 | 2013-07-19 |
投资人变更 | 姓名:昆仑能源有限公司,出资额:*%出资比例:*%; | 姓名:海南福山油田勘探开发有限责任公司,出资额:*%出资比例:*%;, [退出]
姓名:昆仑能源有限公司,出资额:*%出资比例:*%; | 2013-05-31 |
注册资本变更 | 89200( + 48.17276% ) | 60200 | 2013-05-31 |
其他事项备案 | 6150 | 6110 | 2013-05-31 |
高级管理人员备案 | 洪常法,监事 [新增]
刘克焕,董事
王文华,董事
夏义平,董事长
夏雨,董事
张博闻,副董事长 | 洪常发,监事 [退出]
刘克焕,董事
曲永平,监事主任 [退出]
王文华,董事
夏义平,董事长
夏雨,董事
张博闻,副董事长 | 2013-05-31 |
实收资本变更 | 89200( + 48.17276% ) | 60200 | 2013-05-31 |
负责人变更 | 夏义平 | 石彦民 | 2012-09-25 |
高级管理人员备案 | 洪常发,监事
刘克焕,董事
曲永平,监事主任
王文华,董事
夏义平,董事长 [新增]
夏雨,董事 [新增]
张博闻,副董事长 | 洪常发,监事
刘克焕,董事
曲永平,监事主任
石彦民,董事长 [退出]
陶玉春,董事 [退出]
王文华,董事
张博闻,董事 | 2012-09-25 |
经营范围变更 | 天然气的勘探开发和燃气生产、销售。成品油零售(限分支机构经营)液化石油气批发、零售,天然气管道工程,机械设备(石油炼化、燃气设备)批发、零售,原油销售(限海南福山油田生产的原油),润滑油、溶剂油、甲醇销售(以上项目凡涉及许可证经营的凭许可证经营) | 天然气的勘探开发和燃气生产、销售。成品油零售(分支机构经营)液化石油气批发、零售,天然气管道工程,机械设备(石油炼化、燃气设备)批发、零售、润滑油销售(凡涉及专项许可的项目凭许可证经营) | 2012-07-27 |
投资人变更 | 姓名:昆仑能源有限公司,出资额:*%出资比例:*%;,
姓名:海南福山油田勘探开发有限责任公司,出资额:*%出资比例:*%; | 姓名:昆仑能源有限公司,出资额:*%出资比例:*%;,
姓名:海南福山油田勘探开发有限责任公司,出资额:*%出资比例:*%; | 2011-07-06 |
实收资本变更 | 60200( + 712273% ) | 35200 | 2011-07-06 |
投资人变更 | 姓名:昆仑能源有限公司,出资额:*%出资比例:*%;,
姓名:海南福山油田勘探开发有限责任公司,出资额:*%出资比例:*%; | 姓名:昆仑能源有限公司,出资额:*%出资比例:*%;,
姓名:海南福山油田勘探开发有限责任公司,出资额:*%出资比例:*%; | 2010-10-21 |
投资人变更 | 180000 [新增] | 25000 [退出] | 2010-10-21 |
注册资本变更 | 60200( + 490.19608% ) | 10200 | 2010-10-21 |
实收资本变更 | 35200( + 2459804% ) | 10200 | 2010-10-21 |
经营范围变更 | 天然气的勘探开发和燃气生产、销售。成品油零售(分支机构经营)液化石油气批发、零售,天然气管道工程,机械设备(石油炼化、燃气设备)批发、零售、润滑油销售(凡涉及专项许可的项目凭许可证经营) | 天然气的勘探开发和燃气生产、销售。成品油零售(分支机构经营)(凡涉及专项许可的项目凭许可证经营) | 2010-05-13 |
经营范围变更 | 天然气的勘探开发和燃气生产、销售。成品油零售(分支机构经营)(凡涉及专项许可的项目凭许可证经营) | 天然气的勘探开发和燃气生产、销售。(凡需行政许可的项目凭许可证经营) | 2009-09-10 |
投资人变更 | 25000 [新增] | 180000 [退出] | 2009-02-17 |
注册资本变更 | 10200( - 835648% ) | 60200 | 2009-02-17 |
高级管理人员备案 | 洪常发,监事 [新增]
刘克焕,董事
曲永平,监事主任
石彦民,董事长 [新增]
陶玉春,董事 [新增]
王文华,董事
张博闻,董事 | 洪常法,监事 [退出]
刘克焕,董事
曲永平,监事主任
王文华,董事
夏义平,董事长 [退出]
夏雨,董事 [退出]
张博闻,副董事长 | 2009-02-17 |
经营范围变更 | 天然气的勘探开发和燃气生产、销售。(凡需行政许可的项目凭许可证经营) | 天然气的勘探开发和燃气生产、销售。成品油零售(限分支机构经营)液化石油气批发、零售,天然气管道工程,机械设备(石油炼化、燃气设备)批发、零售,原油销售(限海南福山油田生产的原油),润滑油、溶剂油、甲醇销售(以上项目凡涉及许可证经营的凭许可证经营) | 2009-02-17 |
负责人变更 | 石彦民 | 夏义平 | 2009-02-17 |
实收资本变更 | 10200( - 835648% ) | 60200 | 2009-02-17 |
其他事项备案 | 6110 | 1190 | 2008-12-29 |
高级管理人员备案 | 洪常发,监事 [新增]
刘克焕,董事 [新增]
曲永平,监事主任 [新增]
石彦民,董事长
陶玉春,董事
王文华,董事 [新增]
张博闻,董事 [新增] | 陈长元,监事 [退出]
符志田,董事 [退出]
李华林,副董事长 [退出]
石彦民,董事长
陶玉春,董事
夏雨,董事,总经理 [退出]
谢冰,副总经理 [退出] | 2008-12-29 |
经营范围变更 | 天然气的勘探开发和燃气生产、销售。(凡需行政许可的项目凭许可证经营) | 石油及石油制品(成品油除外)有机化学品、石油化工联产品(化学危险品除外)、石油及伴生矿产资源综合加工及销售;石油焦、石油沥青、天然气生产机械、加工机械、汽车技术改装及汽车配件、电器机械、仪器仪表的生产加工及销售;储运业;输油输气管道;石油天然气技术服务;各类经济信息咨询;房地产开发进出口贸易;天然气加工及销售。(凡需行政许可的项目凭许可证经营) | 2008-12-29 |
投资人变更 | 25000 [新增] | 无 | 2008-12-29 |
高级管理人员备案 | 洪常法,监事 [新增]
刘克焕,董事
曲永平,监事主任
王文华,董事
夏义平,董事长 [新增]
夏雨,董事 [新增]
张博闻,副董事长 | 洪常发,监事 [退出]
刘克焕,董事
曲永平,监事主任
石彦民,董事长 [退出]
陶玉春,董事 [退出]
王文华,董事
张博闻,董事 | 2008-12-29 |
注册资本变更 | 10200( + 104% ) | 5000 | 2008-12-29 |
其他事项备案 | ***** | *****48 | 2008-06-24 |
经营范围变更 | 石油及石油制品(成品油除外)有机化学品、石油化工联产品(化学危险品除外)、石油及伴生矿产资源综合加工及销售;石油焦、石油沥青、天然气生产机械、加工机械、汽车技术改装及汽车配件、电器机械、仪器仪表的生产加工及销售;储运业;输油输气管道;石油天然气技术服务;各类经济信息咨询;房地产开发进出口贸易;天然气加工及销售。(凡需行政许可的项目凭许可证经营) | 石油及石油制品(成品油除外)有机化学品、石油化工联产品(化学危险品除外)、石油及伴生矿产资源综合加工及销售;石油焦、石油沥青、天然气生产机械、加工机械、汽车技术改装及汽车配件、电器机械、仪器仪表的生产加工及销售;储运业;输油输气管道;石油天然气技术服务;各类经济信息咨询;房地产开发进出口贸易。(涉及特许行业凭许可证经营) | 2006-08-03 |
名称变更 | 海南中油深南石油技术开发有限公司 | 洋浦中油深南石油技术开发有限公司 | 2005-11-25 |
期限变更 | 2017-07-02 | 2017-07-01 | 2005-11-25 |
其他事项备案 | *****48 | *****04 | 2005-11-25 |
实收资本变更 | 5000( + 900% ) | 500 | 2003-06-04 |
注册资本变更 | 5000( + 900% ) | 500 | 2003-06-04 |