变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
组织机构备案 | 黄晓旋(监事) [新增]
郑颖屏(执行董事兼经理) [新增] | 郭丽(执行董事兼经理) [退出]
李玉峰(监事) [退出] | 2017-08-14 |
法定代表人变更 | 郑颖屏 | 郭丽 | 2017-08-14 |
董事备案 | 黄晓旋,监事,选举, [新增]
郑颖屏,执行董事兼经理,选举,是 [新增] | 郭丽,执行董事兼经理,选举,是 [退出]
李玉峰,监事,选举, [退出] | 2017-08-14 |
经理备案 | 黄晓旋,监事,选举, [新增]
郑颖屏,执行董事兼经理,选举, [新增] | 郭丽,执行董事兼经理,选举,是 [退出]
李玉峰,监事,选举, [退出] | 2017-08-14 |
组织机构备案 | 黄晓旋,监事,选举, [新增]
郑颖屏,执行董事兼经理,选举,是 [新增] | 郭丽,执行董事兼经理,选举,是 [退出]
李玉峰,监事,选举, [退出] | 2017-08-14 |
监事备案 | 黄晓旋,监事,选举, [新增]
郑颖屏,执行董事兼经理,选举, [新增] | 郭丽,执行董事兼经理,选举,是 [退出]
李玉峰,监事,选举, [退出] | 2017-08-14 |
住所变更 | 广州市白云区太和镇营中街40号305房 | 广州市白云区上元里16号202房 | 2017-08-14 |
股东变更 | 黄晓旋; [新增]
郑颖屏; [新增] | 郭丽; [退出]
李玉峰; [退出] | 2017-08-14 |
监事备案 | 黄晓旋(监事) [新增]
郑颖屏(执行董事兼经理) [新增] | 郭丽(执行董事兼经理) [退出]
李玉峰(监事) [退出] | 2017-08-14 |
董事备案 | 黄晓旋(监事) [新增]
郑颖屏(执行董事兼经理) [新增] | 郭丽(执行董事兼经理) [退出]
李玉峰(监事) [退出] | 2017-08-14 |
经理备案 | 黄晓旋(监事) [新增]
郑颖屏(执行董事兼经理) [新增] | 郭丽(执行董事兼经理) [退出]
李玉峰(监事) [退出] | 2017-08-14 |
营业期限变更 | 2011-06-27 至 | 从2011-06-27到2017-02-27 | 2017-01-20 |
住所变更 | 广州市白云区上元里16号202房 | 广州市白云区上元里16号202房(仅限办公用途) | 2017-01-20 |
营业期限变更 | 2011-06-27 至 2017-02-27 | 2011-06-27 至 2016-02-27 | 2016-03-31 |
住所变更 | 广州市白云区上元里16号202房(仅限办公用途) | 广州市白云区上元里街16号701房(仅限办公使用) | 2016-03-31 |
财务负责人 | 陈海波 | 财务负责人(变更前) | 2016-03-31 |
章程备案 | 准予章程备案 | 章程备案(变更前) | 2015-02-28 |
具体经营项目申报 | 服装批发;化妆品及卫生用品批发;皮革及皮革制品批发;商品批发贸易(许可审批类商品除外); | 批发:服装、服饰、化妆品、皮具;批发贸易(不含危险化学品)。 | 2015-02-28 |