变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
章程备案 | 准予章程备案 | - | 2022-07-07 |
经理备案 | 雷宇笑 [新增] | 陈梅 [退出] | 2022-07-07 |
住所变更 | 广州市越秀区寺右二马路25号四层473房 | 广州市越秀区寺右二马路23、25号四层自编468房 | 2022-07-07 |
董事备案 | 雷宇笑 [新增] | 陈梅 [退出] | 2022-07-07 |
股东变更 | 雷宇笑, [新增]
胡永娴 | 胡永娴,
陈梅 [退出] | 2022-07-07 |
法定代表人变更 | 雷宇笑 | 陈梅 | 2022-07-07 |
具体经营项目申报 | 化学试剂和助剂销售(监控化学品、危险化学品除外);树脂及树脂制品批发;塑料制品批发;橡胶制品批发;合成纤维批发;其他文化娱乐用品批发;机械配件批发;五金产品批发;计算机零配件批发;办公设备耗材批发;通讯设备及配套设备批发;办公设备批发;电子元器件批发;通讯终端设备批发;通用机械设备销售;电气机械设备销售;仪器仪表批发;电子产品批发;计算机零配件零售;办公设备耗材零售;安全技术防范产品零售;电子元器件零售;电子产品零售;安全技术防范产品批发;计算机零售;五金零售;通用机械设备零售;机械配件零售;机械设备租赁;计算机及通讯设备租赁;信息技术咨询服务;数据处理和存储服务;办公设备租赁服务;计算机和辅助设备修理;通讯设备修理;其他办公设备维修;家用电子产品修理; | 其他文化娱乐用品批发;机械配件批发;五金产品批发;计算机零配件批发;办公设备耗材批发;通讯设备及配套设备批发;通讯终端设备批发;通用机械设备销售;电气机械设备销售;仪器仪表批发;办公设备批发;电子元器件批发;电子产品批发;安全技术防范产品批发;计算机零售;计算机零配件零售;办公设备耗材零售;安全技术防范产品零售;电子元器件零售;电子产品零售;五金零售;通用机械设备零售;机械配件零售;信息技术咨询服务;数据处理和存储服务;机械设备租赁;计算机及通讯设备租赁;办公设备租赁服务;计算机和辅助设备修理;通讯设备修理;其他办公设备维修;家用电子产品修理; | 2019-07-18 |
章程备案 | 准予章程备案 | - | 2019-07-18 |
章程备案 | 准予章程备案 | 章程备案(变更前) | 2018-07-03 |
住所变更 | 广州市越秀区寺右二马路23、25号四层自编468房 | 广州市越秀区永福路8号708(部位:自编之二) | 2018-07-03 |
监事备案 | 陈梅,执行董事兼经理,选举,是
胡永娴,监事,选举, [新增] | 陈梅,执行董事兼经理,选举,是
成朝晖,监事,选举, [退出] | 2018-01-30 |
组织机构备案 | 陈梅,执行董事兼经理,选举,是
胡永娴,监事,选举, [新增] | 陈梅,执行董事兼经理,选举,是
成朝晖,监事,选举, [退出] | 2018-01-30 |
住所变更 | 广州市越秀区永福路8号708(部位:自编之二) | 广州市越秀区先烈中路92号大院八号417房(仅限办公使用) | 2018-01-30 |
章程备案 | 准予章程备案 | 章程备案(变更前) | 2018-01-30 |
股东变更 | 陈梅;
胡永娴; [新增] | 陈梅;
成朝晖; [退出] | 2018-01-30 |
监事备案 | 陈梅(执行董事兼经理)
胡永娴(监事) [新增] | 陈梅(执行董事兼经理)
成朝晖(监事) [退出] | 2018-01-30 |
组织机构备案 | 陈梅(执行董事兼经理)
胡永娴(监事) [新增] | 陈梅(执行董事兼经理)
成朝晖(监事) [退出] | 2018-01-30 |
董事备案 | 陈梅,执行董事兼经理,选举,是 [新增]
成朝晖,监事,选举, | 成朝晖,监事,选举,
梁敏儿,执行董事兼经理,选举,是 [退出] | 2017-06-12 |
经理备案 | 陈梅,执行董事兼经理,选举, [新增]
成朝晖,监事,选举, | 成朝晖,监事,选举,
梁敏儿,执行董事兼经理,选举,是 [退出] | 2017-06-12 |
股东变更 | 陈梅,001,*****8,货币,56,55.4455,0, , ; [新增]
成朝晖,001,*****9,货币,45,44.5545,45, , ; | 成朝晖,001, ,货币,0,0,45, , ;
梁敏儿,001, ,货币,0,0,56, , ; [退出] | 2017-06-12 |
组织机构备案 | 陈梅,执行董事兼经理,选举,是 [新增]
成朝晖,监事,选举, | 成朝晖,监事,选举,
梁敏儿,执行董事兼经理,选举,是 [退出] | 2017-06-12 |
章程备案 | 准予章程备案 | 章程备案(变更前) | 2017-06-12 |
股东变更 | 陈梅; [新增]
成朝晖; | 成朝晖;
梁敏儿; [退出] | 2017-06-12 |
董事备案 | 陈梅(执行董事兼经理) [新增]
成朝晖(监事) | 成朝晖(监事)
梁敏儿(执行董事兼经理) [退出] | 2017-06-12 |
经理备案 | 陈梅(执行董事兼经理) [新增]
成朝晖(监事) | 成朝晖(监事)
梁敏儿(执行董事兼经理) [退出] | 2017-06-12 |
法定代表人变更 | 陈梅 | 梁敏儿 | 2017-06-12 |
组织机构备案 | 陈梅(执行董事兼经理) [新增]
成朝晖(监事) | 成朝晖(监事)
梁敏儿(执行董事兼经理) [退出] | 2017-06-12 |
财务负责人 | 余叶意 | 财务负责人(变更前) | 2016-04-25 |
换照 | 换照 | 换照(变更前) | 2016-04-25 |
章程备案 | 准予章程备案 | 章程备案(变更前) | 2014-10-17 |
具体经营项目申报 | 其他文化娱乐用品批发;机械配件批发;五金产品批发;计算机零配件批发;办公设备耗材批发;通讯设备及配套设备批发;通讯终端设备批发;通用机械设备销售;电气机械设备销售;仪器仪表批发;办公设备批发;电子元器件批发;电子产品批发;安全技术防范产品批发;计算机零售;计算机零配件零售;办公设备耗材零售;安全技术防范产品零售;电子元器件零售;电子产品零售;五金零售;通用机械设备零售;机械配件零售;信息技术咨询服务;数据处理和存储服务;机械设备租赁;计算机及通讯设备租赁;办公设备租赁服务;计算机和辅助设备修理;通讯设备修理;其他办公设备维修;家用电子产品修理; | 批发和零售贸易;通信设备、电子设备的安装;商品信息咨询。 | 2014-10-17 |