变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
联络员备案 | 李洪峰 | 无 | 2022-01-24 |
章程备案 | 无 | 无 | 2022-01-24 |
投资人变更 | 李洪峰:5%;
赵永奎:65%; [新增]
陈岩:30%; [新增] | 郑州瑞之虹信息技术有限公司:51%; [退出]
李洪峰:49%; | 2022-01-24 |
高级管理人员备案 | 李洪峰
赵永奎 [新增] | 李洪峰
郭梦非 [退出] | 2022-01-24 |
市场主体类型变更 | 其他有限责任公司 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 2019-09-27 |
章程备案 | 无 | 无 | 2019-09-27 |
投资人变更 | 李洪峰:49%; [新增]
郑州瑞之虹信息技术有限公司:51%; [新增] | 方义然:52%; [退出]
王丰波:30%; [退出]
郭梦非:18%; [退出] | 2019-09-27 |
其他事项备案 | 公章刻制备案,单位办理住房公积金缴存登记,营业执照,税务登记证,机构代码证,社会保险登记证,统计证 | - | 2019-05-08 |
经营范围变更 | 计算机软硬件研究、开发、生产、销售;计算机技术咨询;计算机系统集成服务;销售:计算机及配件、电子产品、通讯器材、机械设备、仪器仪表;计算机设备维修;货物进出口、技术进出口。 | 计算机软硬件研究、开发、销售;计算机技术咨询;计算机系统集成服务;销售:计算机及配件、电子产品、通讯器材、机械设备、仪器仪表;计算机设备维修;货物进出口、技术进出口。 | 2019-05-08 |
其他事项备案 | 营业执照,组织机构代码证,税务登记证,计算机信息网络国际联网备案,商业特许经营企业备案,单用途商业预付卡发卡企业备案,从事艺术品经营单位备案,旅行社分社备案,旅行社服务网点备案,公章刻制备案,单位办理住房公积金缴存登记,营业执照,税务登记证,机构代码证,社会保险登记证,统计证 | - | 2019-05-08 |
投资人变更 | 郭梦非:18%;
方义然:52%; [新增]
王丰波:30%; [新增] | 北京天翔信达信息技术中心(有限合伙); [退出]
郭梦非;
袁聪利; [退出] | 2018-08-08 |
期限变更 | 长期 | 10 | 2018-08-08 |
经营范围变更变更 | 计算机软硬件研究、开发、销售;计算机技术咨询;计算机系统集成服务;销售:计算机及配件、电子产品、通讯器材、机械设备、仪器仪表;计算机设备维修;货物进出口、技术进出口。 | 计算机软硬件研究、开发、销售;计算机技术咨询;计算机系统集成服务;货物进出口、技术进出口。 | 2017-05-08 |
注册资本变更变更 | 600( + 25% ) | 480 | 2016-12-08 |
投资人变更变更 | 北京天翔信达信息技术中心(有限合伙);
袁聪利;
郭梦非; [新增] | 北京天翔信达信息技术中心(有限合伙);
袁聪利; | 2016-12-08 |
经营范围变更变更 | 计算机软硬件研究、开发、销售;计算机技术咨询;计算机系统集成服务;货物进出口、技术进出口。 | 计算机软硬件研究、销售;计算机技术咨询;计算机系统服务;货物进出口、技术进出口。 | 2016-12-08 |
注册资本变更变更 | 600( + 25% ) | 480 | 2016-12-06 |
投资人变更变更 | 北京天翔信达信息技术中心(有限合伙);
袁聪利;
郭梦非; [新增] | 北京天翔信达信息技术中心(有限合伙);
袁聪利; | 2016-12-06 |
经营范围变更(含业务范围变更)变更 | 计算机软硬件研究、开发、销售;计算机技术咨询;计算机系统集成服务;货物进出口、技术进出口。 | 计算机软硬件研究、销售;计算机技术咨询;计算机系统服务;货物进出口、技术进出口。 | 2016-12-06 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等)变更 | 北京天翔信达信息技术中心(有限合伙);袁聪利;郭梦非; | 北京天翔信达信息技术中心(有限合伙);袁聪利; | 2016-12-06 |
注册资本变更(注册资金、资金数额等变更)变更 | 600 | 480 | 2016-12-06 |
高级管理人员备案 | 郭梦非 [新增]
李洪峰 | 郭彬 [退出]
李洪峰 | 2016-06-30 |
投资人变更变更 | 袁聪利;
北京天翔信达信息技术中心(有限合伙); [新增] | 郭彬; [退出]
袁聪利; | 2016-06-30 |
注册资本变更变更 | 480( + 59.46844% ) | 301 | 2016-06-30 |
注册资本变更变更 | 480( + 59.46844% ) | 301 | 2016-06-28 |
投资人变更变更 | 袁聪利;
北京天翔信达信息技术中心(有限合伙); [新增] | 郭彬; [退出]
袁聪利; | 2016-06-28 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等)变更 | 袁聪利;北京天翔信达信息技术中心(有限合伙); | 郭彬;袁聪利; | 2016-06-28 |
注册资本变更(注册资金、资金数额等变更)变更 | 480 | 301 | 2016-06-28 |
投资人变更 | 郭彬:;
袁聪利:; [新增] | 张玉峰:65%; [退出]
郭彬:35%; | 2014-03-19 |
高级管理人员备案 | 郭彬
李洪峰 [新增] | 郭彬
张玉峰 [退出] | 2014-03-19 |
经营范围变更变更 | 计算机软硬件研究、销售;计算机技术咨询;计算机系统服务;货物进出口、技术进出口。 | 计算机软硬件研究、销售;计算机技术咨询;计算机系统服务;货物进出口、技术进出口(国家法律法规禁止或者应经审批的项目除外)。 | 2014-03-19 |
负责人变更变更 | 李洪峰 | 张玉峰 | 2014-03-19 |
投资人变更变更 | - | - | 2014-03-19 |
经营范围变更(含业务范围变更)变更 | 计算机软硬件研究、销售;计算机技术咨询;计算机系统服务;货物进出口、技术进出口。 | 计算机软硬件研究、销售;计算机技术咨询;计算机系统服务;货物进出口、技术进出口(国家法律法规禁止或者应经审批的项目除外)。 | 2014-03-18 |
负责人变更变更 | 李洪峰 | 张玉峰 | 2014-03-18 |