广州市奕诚投资管理有限公司,简称奕诚金融。公司成立于2012年6月,注册资金1000万。公司团队以广州本地人为主,汇集了银行业、担保业、小贷业、律师事务所的精英。目前立足于花都的融资业务,业务范围涵盖了代客融资、银行过桥、短资拆借、银承贴现、注册资金垫付及项目融资等多个方面,立志于打造花都首家“金融超市”,为小微企业提供一站式金融服务。
奕诚人不断学习、不断研究,在实践中思考、在思考中前进!立志与小微企业共同成长!
奕诚人不断学习、不断研究,在实践中思考、在思考中前进!立志与小微企业共同成长!
联系方式
- 公司地址:
- 广州市花都区花城街建设北路131号三楼A1-2房(仅限办公用途)
- 经理:
- 李华
- 经理手机:
- 137****0407 未核实,仅供参考
- 邮政编码:
- 510000
- 地区编码:
- 440114
- 顺企®采购:
- 请卖家联系我在线采购产品
其他联系方式
手机号码 | 139****4001 |
手机号码 | 137****0407 |
相关产品
工商信息和基本资料
法人名称: | 广州市奕诚投资管理有限公司 |
简称: | 奕诚投资管理 |
主要经营产品: | 未提供 |
经营范围: | 投资咨询服务;投资管理服务;商品信息咨询服务;企业管理服务(涉及许可经营项目的除外);资产管理(不含许可审批项目);物业管理;企业信用信息的采集、整理、保存、加工及提供(金融信用信息除外);(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)〓 |
营业执照号码: | 9144011459832106XQ |
发证机关: | 广州市花都区市场监督管理局 |
核准日期: | 2016-08-04 |
经营期限: | 10年 |
经营状态: | 存续 |
成立时间: | 2012年06月15日 |
职员人数: | 50人 |
注册资本: | 1000万 (万元) |
所属分类: | 咨询、投资、加盟公司 » 越秀区咨询、投资、加盟公司 |
所属城市: | 广州企业网 » 越秀区 » 越秀区建设 |
顺企编码: | 31889831 |
广州市奕诚投资管理有限公司的股东
股东名字 | 出资比例 | 出资额 |
---|---|---|
广州深巷子商贸有限公司 | 90% | 人民币900.0万元 |
李华 | 10% | 人民币100.0万元 |
广州市奕诚投资管理有限公司的工商变更记录
变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|---|---|---|
财务负责人 | 李华 | 刘雁维 | 2016-07-29 |
组织机构备案 | 李华,执行董事兼经理,选举,是 刘雁平,监事,选举, [新增] | 李华,执行董事兼经理,选举,是 刘雁维,监事,选举, [退出] | 2016-07-29 |
章程备案 | 准予章程备案 | 章程备案(变更前) | 2016-07-29 |
住所变更 | 广州市花都区花城街建设北路131号三楼A1-2房(仅限办公用途) | 广州市花都区新华街迎宾大道66号正盛商务大厦C座9层17室(仅作写字楼功能用) | 2016-07-29 |
组织机构备案 | 李华(执行董事兼经理) 刘雁平(监事) [新增] | 李华(执行董事兼经理) 刘雁维(监事) [退出] | 2016-07-29 |
组织机构备案 | 李华(执行董事兼经理);刘雁平(监事); | 李华(执行董事兼经理);刘雁维(监事); | 2016-07-29 |
营业期限变更 | 2012-06-15 至 2017-07-24 | 2012-06-15 至 | 2016-07-29 |
监事备案 | 李华,执行董事兼经理,选举,是 刘雁维,监事,选举, [新增] | 李华,执行董事兼经理,选举,是 刘振升,监事,选举, [退出] | 2016-05-19 |
组织机构备案 | 李华,执行董事兼经理,选举,是 刘雁维,监事,选举, [新增] | 李华,执行董事兼经理,选举,是 刘振升,监事,选举, [退出] | 2016-05-19 |
组织机构备案 | 李华,执行董事兼经理,选举,是 [新增] 刘振升,监事,选举, | 李华,经理,选举,是 [退出] 刘振升,监事,选举, 肖腊志,执行董事,选举, [退出] | 2015-10-22 |
董事备案 | 李华,执行董事兼经理,选举,是 刘振升,监事,选举, | 李华,经理,选举,是 刘振升,监事,选举, 肖腊志,执行董事,选举, [退出] | 2015-10-22 |
股东变更 | 广州深巷子商贸有限公司,011,*****,货币,900,90,900,2013-11-14, ; 李华,001,*****8,货币,100,10,100,2013-11-14, ; | 广州深巷子商贸有限公司,011,*****,,0,0,0, , ; 李华,001,*****8,,0,0,0, , ; 肖腊志,001,*****0,,0,0,0, , ; [退出] | 2015-10-22 |
章程备案 | 准予章程备案 | 章程备案(变更前) | 2015-10-22 |
企业类型变更 | 其他有限责任公司 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 2015-10-22 |
财务负责人 | 刘雁维 | 财务负责人(变更前) | 2015-10-19 |
换照 | 换照 | 换照(变更前) | 2015-10-19 |
广州市奕诚投资管理有限公司的领导人员
名字 | 职务 |
---|---|
刘雁平 | 监事 |
李华 | 执行董事兼总经理 |
广州市奕诚投资管理有限公司的注册商标
图片 | 注册号 | 商标名 | 分类 | 分类ID | 状态 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
14797737 | 奕诚金融 | 金融物管 | 36 | 商标注册申请注册公告排版完成 | 2014-07-17 | |
13918787 | 图形 | 金融物管 | 36 | 商标无效 | 2014-01-15 |
本页是 [广州市奕诚投资管理有限公司] 在顺企网广州黄页的介绍页,如果您是负责人并希望管理这家公司, 认领该企业后可以删除广告,或者信息有误需要纠正或者删除或者您是负责人并希望管理这家公司,请 [ 联系我们纠正或删除信息 ],您认领该企业后可以获取管理权限,发布供求信息,带来咨询订单,而且页面会移除广告。
相关咨询、投资、加盟公司