变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
章程备案 | 无 | 无 | 2022-07-28 |
高级管理人员备案 | 田明生
蔺迎征
鲜光伟
王清国
谢青松
吴晓勇
颜彪
刘光羿
冯昭平
彭鹏 [新增] | 田明生
蔺迎征
鲜光伟
王清国
谢青松
刘小明 [退出]
吴晓勇
颜彪
刘光羿
冯昭平 | 2022-06-23 |
高级管理人员备案变更 | 田明生 [新增]
蔺迎征 [新增]
鲜光伟
王清国
谢青松
刘小明
吴晓勇
颜彪
刘光羿
冯昭平 | 鲜光伟
朱守河 [退出]
王清国
谢青松
郑利海 [退出]
刘小明
吴晓勇
颜彪
刘光羿
冯昭平 | 2022-03-01 |
负责人变更 | 谢青松 | 朱守河 | 2021-08-19 |
高级管理人员备案 | 鲜光伟
朱守河
王清国
谢青松
郑利海
刘小明
吴晓勇
颜彪 [新增]
刘光羿 [新增]
冯昭平 [新增] | 鲜光伟
朱守河
王清国
周万馨 [退出]
邹善能 [退出]
谢青松
游洋 [退出]
郑利海
刘小明
吴晓勇 | 2021-08-19 |
高级管理人员备案 | 鲜光伟
朱守河
王清国
周万馨
邹善能
谢青松
游洋 [新增]
郑利海 [新增]
刘小明 [新增]
吴晓勇 [新增] | 田小华 [退出]
李正青 [退出]
鲜光伟
高行芳 [退出]
朱守河
王清国
周万馨
欧泽忠 [退出]
邹善能
谢青松 | 2020-10-14 |
章程备案 | 无 | 无 | 2020-10-14 |
章程备案 | 无 | 无 | 2019-04-08 |
地址变更变更 | 贵州省遵义市播州区影山湖街道 | 贵州省遵义市播州区南白镇 | 2018-09-06 |
高级管理人员备案变更 | 田小华
李正青
鲜光伟
高行芳
朱守河
王清国
周万馨
欧泽忠
邹善能 [新增]
谢青松 | 罗德才 [退出]
陈廷贵 [退出]
谢青松
田小华
李正青
鲜光伟
高行芳
朱守河
王清国
周万馨
欧泽忠 | 2018-09-06 |
经营范围变更变更 | 自产自销:普通铝锭、合金铝锭、铝型材及铝制品、氧化铝、碳素材料、氟化盐、氢氧化铝、金属镓以及其他自产自销的附属产品及渐生产品;本企业自产产品及技术的出口业务;经营本企业所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务(国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外);企业可以按国家规定,以贸易方式从事进出口业务。 | 自产自销:普通铝锭、合金铝锭、铝型材及铝制品、氧化铝、碳素材料、氟化盐;本企业自产产品及技术的出口业务;经营本企业所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务(国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外);企业可以按国家规定,以贸易方式从事进出口业务。 | 2018-09-06 |
章程备案变更 | 无 | 无 | 2018-09-06 |
注册资本变更变更 | 320489.996900( + 255.71677% ) | 90096.96 | 2018-09-06 |
注册资本变更 | ******.****** | *****.** | 2018-09-06 |
其他事项备案变更 | 公章刻制备案,单位办理住房公积金缴存登记,营业执照,税务登记证,机构代码证,社会保险登记证,统计证 | - | 2018-09-06 |
其他事项备案变更 | 100000003,100000018,100000007,100000020,100000021,100000022,100000023, | 无 | 2018-09-06 |
高级管理人员备案变更 | 罗德才
陈廷贵
谢青松
田小华
李正青
鲜光伟
高行芳
朱守河
王清国 [新增]
周万馨 [新增]
欧泽忠 [新增] | 罗德才
陈廷贵
胡晓红 [退出]
谢青松
田小华
李正青
鲜光伟
刘华 [退出]
高行芳
朱守河 | 2018-05-24 |
注册资本变更变更 | 90096.960000( + 49.91933% ) | 60096.96 | 2018-05-24 |
注册资本变更 | *****.****** | *****.** | 2018-05-24 |
投资人变更 | 贵州产业投资(集团)有限责任公司:*;
贵州黔能企业有限责任公司:*; [新增]
贵州乌江水电开发有限责任公司:*;
中国铝业股份有限公司:*;
贵州省商贸国有资产管理有限责任公司:*; | 中国铝业股份有限公司:*;
贵州乌江水电开发有限责任公司:*;
贵州黔能企业(集团)公司:*; [退出]
贵州产业投资(集团)有限责任公司:*;
贵州省商贸国有资产管理有限责任公司:*; | 2018-05-24 |
负责人变更 | 朱守河 [新增] | 周利洪 [退出] | 2017-09-15 |
注册资本变更 | *****.** | ***** | 2017-08-08 |
注册资本变更 | 60096.96( - 25.12402% ) | 80262 | 2017-08-08 |
负责人变更 | 周利洪 [新增] | 冷正旭 [退出] | 2017-04-13 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、个体户经营者、投资人、合伙事务执行人等变更) | 周利洪 | 冷正旭 | 2017-04-13 |
高级管理人员备案变更 | 高行芳,周利洪,张利,杨宗光,谢青松,鲜光伟,田小华,刘华,李正青,何文建 | - | 2017-04-12 |
联络员备案变更 | 郑勇 | 郑勇 | 2017-04-12 |
其他事项备案变更 | 郑勇 | 郑勇 | 2017-04-12 |
投资人变更变更 | 高行芳 [新增]
周利洪 [新增]
张利 [新增]
杨宗光 [新增]
谢青松 [新增]
鲜光伟 [新增]
田小华 [新增]
刘华 [新增]
李正青 [新增]
何文建 [新增] | - | 2017-04-12 |
负责人变更 | 冷正旭 [新增] | 刘祥民 [退出] | 2016-04-21 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、个体户经营者、投资人、合伙事务执行人等变更) | 冷正旭 | 刘祥民 | 2016-04-21 |
投资人变更 | 贵州省商贸国有资产管理有限责任公司,1.758%, [新增]
贵州产业投资(集团)有限责任公司,484% [新增] | 贵州省对外经济协作中心,1.758%, [退出]
新添股东,贵州省贵财投资有限责任公司,484%,
新添股东 | 2012-11-12 |
负责人变更 | 刘祥民 | 瞿向东 | 2011-05-09 |
注册资本变更 | 80262( + 208.7% ) | 26000 | 2010-09-06 |
投资人变更 | 贵州乌江水电开发有限责任公司,26.912%,
中国铝业股份有限公司,62.102%,
贵州黔能企业(集团)公司,5.144%,
贵州省对外经济协作中心,1.758%,
贵州省贵财投资有限责任公司,484% | 贵州乌江水电开发有限责任公司,26.9100%,
中国铝业股份有限公司,61.2900%,
贵州黔能企业(集团)公司,5.1400%,
贵州省对外经济协作中心,2.5700%,
贵州省贵财投资有限责任公司,4800% | 2010-09-06 |
负责人变更 | 瞿向东 | 常顺清 | 2010-03-10 |
负责人变更 | 常顺清 | 刘撇成 | 2006-08-03 |
负责人变更 | 刘撇成 | 池平刚 | 2000-09-18 |
经营范围变更 | 自产自销。 | 制造、自产自销 | 1999-06-30 |
负责人变更 | 池平刚 | 詹正华 | 1999-06-30 |