变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
章程备案 | 准予章程备案 | - | 2021-01-27 |
主营项目类别 | 租赁业 | 商务服务业 | 2021-01-27 |
名称变更 | 广州市骏领汽车租赁有限公司 | 广州市骏领汽车咨询服务有限公司 | 2021-01-27 |
住所变更 | 广州市荔湾区鹤洞路176号4号楼104室(仅限办公) | 广州市荔湾区鹤洞路176号1号楼自编A10(仅限办公用途) | 2021-01-27 |
注册资本变更 | 100万元(人民币)( + 900% ) | 10万元(人民币) | 2021-01-27 |
法定代表人变更 | 陈嫣娟 | 唐永威 | 2020-03-26 |
监事备案 | 叶碧海 | 叶碧海 | 2020-03-26 |
股东变更 | 陈嫣娟 [新增]
陈嘉欣 | 唐永威 [退出]
陈嘉欣 | 2020-03-26 |
董事备案 | 陈嫣娟 [新增] | 唐永威 [退出] | 2020-03-26 |
经理备案 | 陈嘉欣 [新增] | 唐永威 [退出] | 2020-03-26 |
章程备案 | 准予章程备案 | - | 2020-03-26 |
组织机构备案 | 唐永威,执行董事兼经理,选举,是 [新增]
叶碧海,监事,委派, | 蔡德生,执行董事兼经理,选举,是 [退出]
叶碧海,监事,委派, | 2017-04-10 |
经理备案 | 唐永威,执行董事兼经理,选举, [新增]
叶碧海,监事,委派, | 蔡德生,执行董事兼经理,选举,是 [退出]
叶碧海,监事,委派, | 2017-04-10 |
董事备案 | 陈嘉欣,执行董事,委派, [新增]
唐永威,执行董事兼经理,选举,是 [新增]
叶碧海,监事,委派, | 蔡德生,执行董事兼经理,选举,是 [退出]
叶碧海,监事,委派, | 2017-04-10 |
股东变更 | 陈嘉欣;
唐永威; [新增] | 蔡德生; [退出]
陈嘉欣; | 2017-04-10 |
董事备案 | 陈嘉欣(执行董事) [新增]
唐永威(执行董事兼经理) [新增]
叶碧海(监事) | 蔡德生(执行董事兼经理) [退出]
叶碧海(监事) | 2017-04-10 |
经理备案 | 唐永威(执行董事兼经理) [新增]
叶碧海(监事) | 蔡德生(执行董事兼经理) [退出]
叶碧海(监事) | 2017-04-10 |
组织机构备案 | 唐永威(执行董事兼经理) [新增]
叶碧海(监事) | 蔡德生(执行董事兼经理) [退出]
叶碧海(监事) | 2017-04-10 |
法定代表人变更 | 唐永威 | 蔡德生 | 2017-04-10 |
章程备案 | 准予章程备案 | 章程备案(变更前) | 2017-04-10 |
具体经营项目申报 | 商品信息咨询服务;汽车租赁; | 商品信息咨询服务; | 2017-04-10 |
组织机构备案 | 唐永威(执行董事兼经理);叶碧海(监事); | 蔡德生(执行董事兼经理);叶碧海(监事); | 2017-04-10 |
经理备案 | 唐永威(执行董事兼经理);叶碧海(监事); | 蔡德生(执行董事兼经理);叶碧海(监事); | 2017-04-10 |
董事备案 | 陈嘉欣(执行董事);唐永威(执行董事兼经理);叶碧海(监事); | 蔡德生(执行董事兼经理);叶碧海(监事); | 2017-04-10 |
股东变更 | 陈嘉欣;唐永威; | 蔡德生;陈嘉欣; | 2017-04-10 |
住所(经营场所)变更 | 广州市荔湾区鹤洞路176号1号楼自编A10(仅限办公用途) | 广州市荔湾区鹤洞路176号1号楼自编B21 | 2016-08-29 |
股东变更 | 蔡德生;陈嘉欣; | 陈嘉欣; | 2016-08-29 |
法定代表人变更 | 蔡德生 | 陈嘉欣 | 2016-08-29 |
组织机构备案 | 蔡德生(执行董事兼经理);叶碧海(监事); | 陈嘉欣(执行董事);叶碧海(监事); | 2016-08-29 |
董事备案 | 蔡德生(执行董事兼经理);陈嘉欣(执行董事);叶碧海(监事); | 陈嘉欣(执行董事);叶碧海(监事); | 2016-08-29 |
经理备案 | 蔡德生(执行董事兼经理);叶碧海(监事); | 陈嘉欣(执行董事);叶碧海(监事); | 2016-08-29 |
章程备案 | 准予章程备案 | 章程备案(变更前) | 2016-08-29 |
企业类型变更 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 有限责任公司(自然人独资) | 2016-08-29 |
经理备案 | 蔡德生,执行董事兼经理,选举, [新增]
叶碧海,监事,委派, | 陈嘉欣,执行董事,委派,是 [退出]
叶碧海,监事,委派, | 2016-08-29 |
董事备案 | 蔡德生,执行董事兼经理,选举,是 [新增]
陈嘉欣,执行董事,委派,
叶碧海,监事,委派, | 陈嘉欣,执行董事,委派,是
叶碧海,监事,委派, | 2016-08-29 |
组织机构备案 | 蔡德生,执行董事兼经理,选举,是 [新增]
叶碧海,监事,委派, | 陈嘉欣,执行董事,委派,是 [退出]
叶碧海,监事,委派, | 2016-08-29 |
经理备案 | 蔡德生(执行董事兼经理) [新增]
叶碧海(监事) | 陈嘉欣(执行董事) [退出]
叶碧海(监事) | 2016-08-29 |
董事备案 | 蔡德生(执行董事兼经理) [新增]
陈嘉欣(执行董事)
叶碧海(监事) | 陈嘉欣(执行董事)
叶碧海(监事) | 2016-08-29 |
组织机构备案 | 蔡德生(执行董事兼经理) [新增]
叶碧海(监事) | 陈嘉欣(执行董事) [退出]
叶碧海(监事) | 2016-08-29 |
股东变更 | 蔡德生; [新增]
陈嘉欣; | 陈嘉欣; | 2016-08-29 |
住所变更 | 广州市荔湾区鹤洞路176号1号楼自编B21 | 广州市荔湾区鹤洞路176号1号楼自编A10房 | 2015-10-09 |
财务负责人 | 陈嘉欣 | 财务负责人(变更前) | 2015-10-09 |