变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
章程备案 | 准予章程备案 | - | 2019-10-18 |
主营项目类别 | 商务服务业 | 广播、电视、电影和影视录音制作业 | 2019-10-18 |
名称变更 | 广州七觉能量企业管理有限公司 | 广州市随心文化传播有限公司 | 2019-10-18 |
住所变更 | 广州市白云区白云湖街大冈西街60号七楼之三(自主申报) | 广州市天河区黄埔大道西路269,271号2325(不可作厂房) | 2019-06-20 |
监事备案 | 董冠宏,监事,选举, [新增]
高通,执行董事兼经理,选举,是 [新增] | 董冠宏,经理,, [退出]
李勇,执行董事,,是 [退出]
缪智平,监事,, [退出] | 2015-12-21 |
董事备案 | 董冠宏,监事,选举,
高通,执行董事兼经理,选举,是 [新增] | 董冠宏,经理,,
李勇,执行董事,,是 [退出]
缪智平,监事,, [退出] | 2015-12-21 |
经理备案 | 董冠宏,监事,选举, [新增]
高通,执行董事兼经理,选举,是 [新增] | 董冠宏,经理,, [退出]
李勇,执行董事,,是 [退出]
缪智平,监事,, [退出] | 2015-12-21 |
组织机构备案 | 董冠宏,监事,选举, [新增]
高通,执行董事兼经理,选举,是 [新增] | 董冠宏,经理,, [退出]
李勇,执行董事,,是 [退出]
缪智平,监事,, [退出] | 2015-12-21 |
监事备案 | 董冠宏(监事)
高通(执行董事兼经理) [新增] | 董冠宏(经理)
李勇(执行董事) [退出]
缪智平(监事) [退出] | 2015-12-21 |
董事备案 | 董冠宏(监事) [新增]
高通(执行董事兼经理) [新增] | 董冠宏(经理) [退出]
李勇(执行董事) [退出]
缪智平(监事) [退出] | 2015-12-21 |
经理备案 | 董冠宏(监事)
高通(执行董事兼经理) [新增] | 董冠宏(经理)
李勇(执行董事) [退出]
缪智平(监事) [退出] | 2015-12-21 |
组织机构备案 | 董冠宏(监事)
高通(执行董事兼经理) [新增] | 董冠宏(经理)
李勇(执行董事) [退出]
缪智平(监事) [退出] | 2015-12-21 |
股东变更 | 董冠宏,001,*****2,货币,0,0,0, , ;
高通,001,*****3,货币,0,0,0, , ; | 董冠宏,001,*****2,001,0,0,0, , ;
高通,001,*****3,001,0,0,0, , ;
李勇,001,*****4,001,0,0,0, , ; [退出]
缪智平,001,*****1,001,0,0,0, , ; [退出] | 2015-12-15 |
财务负责人 | 高通 | 财务负责人(变更前) | 2015-12-15 |
章程备案 | 准予章程备案 | 章程备案(变更前) | 2015-12-15 |
法定代表人变更 | 高通 | 李勇 | 2015-12-15 |
股东变更 | 董冠宏;
高通; | 董冠宏;
高通;
李勇; [退出]
缪智平; [退出] | 2015-12-15 |
法定代表人变更 | 李勇 | 董冠宏 | 2015-05-20 |
组织机构备案 | 董冠宏,经理,, [新增]
李勇,执行董事,,是 [新增]
缪智平,监事,, | 董冠宏,经理,,是 [退出]
李勇,执行董事,, [退出]
缪智平,监事,, | 2015-05-20 |