变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
董事 经理 监事 | 高明朝,
刘海强*, [新增]
张召啟 [新增] | 高明朝,
王小可* [退出] | 2022-08-09 |
法定代表人 | 刘海强 | 王小可 | 2022-08-09 |
经营范围 | 技术开发、转让、咨询;销售计算机软硬件及辅助设备、通讯器材、日用百货、数码设备、电子产品、摄影器材。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) | 技术开发、转让、培训、咨询;销售计算机软硬件及辅助设备、通讯器材、日用百货、数码设备、电子产品、摄影器材。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) | 2021-06-09 |
住所 | 北京市昌平区景兴街25号院1号楼12层1214 | 北京市昌平区科技园区中兴路10号1幢A222-3室 | 2021-06-09 |
经营范围 | 技术开发、转让、培训、咨询;销售计算机软硬件及辅助设备、通讯器材、日用百货、数码设备、电子产品、摄影器材。企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。 | 技术开发、转让、培训、咨询;销售计算机软硬件及外围设备、通讯器材、日用百货、工艺美术品、数码设备、电子产品、摄影器材、计算机软硬件及辅助设备。依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。 | 2017-06-15 |
住所 | 北京市昌平区科技园区中兴路10号1幢A222-3室 | 北京市昌平区昌平科技园区华通路11号四层B154室 | 2017-06-15 |
企业名称 | 北京海江通科技有限公司 | 北京海江通数码产品连锁有限公司 | 2015-05-07 |
董事 经理 监事 | 王小可 执行董事; [新增]
王小可 经理; [新增]
高明朝 监事 | 张召啟 执行董事; [退出]
张召啟 经理; [退出]
高明朝 监事 | 2012-05-23 |
董事 经理 监事 | 王小可* 执行董事 [新增]
王小可* 经理 [新增]
高明朝 监事
注:标有*标志的为法定代表人 | 张召啟* 执行董事 [退出]
张召啟* 经理 [退出]
高明朝 监事
注:标有*标志的为法定代表人 | 2012-05-23 |
投资人 | 北京华荣四元商贸中心 450 企业法人
王小可 50 自然人股东 [新增] | 北京华荣四元商贸中心 450 企业法人
化佳庆 50 自然人股东 [退出] | 2012-05-23 |
经营范围 | 技术开发、转让、培训、咨询;销售计算机软硬件及外围设备、通讯器材、日用百货、工艺美术品、数码设备、电子产品、摄影器材、计算机软硬件及辅助设备。 | 技术开发、转让、培训、咨询;销售计算机软硬件及外围设备、通讯器材、日用百货。 | 2012-05-23 |
法定代表人 | 王小可 | 张召啟 | 2012-05-23 |
企业名称 | 北京海江通数码产品连锁有限公司 | 北京明通博识科技有限公司 | 2012-05-23 |
投资人 | 北京华荣四元商贸中心,450,企业法人; 王小可,50,自然人股东; | 北京华荣四元商贸中心,450,企业法人; 化佳庆,50,自然人股东; | 2012-05-23 |
董事(理事)、经理、监事 | 高明朝,监事; | 高明朝,监事; | 2012-05-23 |
董事(理事)、经理、监事 | 高明朝,监事; | 高明朝,监事; | 2010-10-11 |
董事 经理 监事 | 张召啟 执行董事; [新增]
张召啟 经理; [新增]
高明朝 监事 | 王小可 董事; [退出]
王小可 经理; [退出]
高明朝 监事 | 2010-10-11 |
董事 经理 监事 | 张召啟* 执行董事 [新增]
张召啟* 经理 [新增]
高明朝 监事
注:标有*标志的为法定代表人 | 王小可* 董事 [退出]
王小可* 经理 [退出]
高明朝 监事
注:标有*标志的为法定代表人 | 2010-10-11 |
住所 | 北京市昌平区昌平科技园区华通路11号四层B154室 | 北京市海淀区中关村大街28-1号605B | 2010-10-11 |
董事 经理 监事 | 王小可 董事; [新增]
王小可 经理; [新增]
高明朝 监事 | 张召啟 执行董事; [退出]
张召啟 总经理; [退出]
高明朝 监事 | 2009-12-16 |
董事 经理 监事 | 王小可* 董事 [新增]
王小可* 经理 [新增]
高明朝 监事
注:标有*标志的为法定代表人 | 张召啟* 执行董事 [退出]
张召啟* 总经理 [退出]
高明朝 监事
注:标有*标志的为法定代表人 | 2009-12-16 |
法定代表人 | 王小可 | 张召啟 | 2009-12-16 |
主要人员 | 张召啟 执行董事;
张召啟 总经理;
高明朝 监事 | 张召啟 执行董事;
张召啟 总经理;
高明朝 监事 | 2009-02-06 |