北京新越方兴投资管理有限公司,办公室地址位于中国的首都,政治、文化中心北京,北京市丰台区卢沟桥南里2号院3号楼三层3079室,我公司主要提供投资管理;资产管理;投资咨询;经济信息咨询;技术服务、技术开发、技术转让、技术咨询。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。
联系方式
相关产品
工商信息和基本资料
法人名称: | 北京新越方兴投资管理有限公司 |
简称: | 新越方兴投资管理 |
主要经营产品: | 未提供 |
经营范围: | 投资管理;资产管理;投资咨询;经济信息咨询;技术服务、技术开发、技术转让、技术咨询。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。 |
营业执照号码: | 110106018821182 |
发证机关: | 北京市丰台区市场监督管理局 |
核准日期: | 2015-03-26 |
经营期限: | 10年 |
经营状态: | 存续 |
成立时间: | 2015年03月26日 |
注册资本: | 500 万元 人民币 (万元) |
所属分类: | 咨询、投资、加盟公司 » 丰台区咨询、投资、加盟公司 |
所属城市: | 北京企业网 » 丰台区 » 丰台区卢沟桥乡 |
顺企编码: | 32118579 |
北京新越方兴投资管理有限公司的股东
股东名字 | 出资比例 | 出资额 |
---|---|---|
于国秋 | 100% | 人民币500万元 |
北京新越方兴投资管理有限公司的工商变更记录
变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|---|---|---|
董事 经理 监事 | 于国秋 执行董事; [新增] 于国秋 经理; [新增] 杨光 监事 | 马春荣 执行董事; [退出] 马春荣 经理; [退出] 杨光 监事 | 2019-11-28 |
董事 经理 监事 | 杨光, 于国秋* [新增] | 马春荣*, [退出] 杨光 | 2019-11-28 |
董事 经理 监事 | 于国秋* 执行董事 [新增] 于国秋* 经理 [新增] 杨光 监事 注:标有*标志的为法定代表人 | 马春荣* 执行董事 [退出] 马春荣* 经理 [退出] 杨光 监事 注:标有*标志的为法定代表人 | 2019-11-28 |
投资人 | 于国秋 自然人股东 [新增] | 马春荣 自然人股东 [退出] | 2019-11-28 |
法定代表人 | 于国秋 | 马春荣 | 2019-11-28 |
住所 | 北京市丰台区西三环南路201号院1号楼10层1011 | 北京市丰台区北京市丰台区西三环南路201号院1号楼13层1307 | 2018-05-25 |
住所 | 北京市丰台区北京市丰台区西三环南路201号院1号楼13层1307 | 北京市丰台区卢沟桥南里2号院3号楼三层3079室 | 2017-11-30 |
北京新越方兴投资管理有限公司的领导人员
名字 | 职务 |
---|---|
马春荣 | 执行董事 |
马春荣 | 经理 |
杨光 | 监事 |
本页是 [北京新越方兴投资管理有限公司] 在顺企网北京黄页的介绍页,如果您是负责人并希望管理这家公司, 认领该企业后可以删除广告,或者信息有误需要纠正或者删除或者您是负责人并希望管理这家公司,请 [ 联系我们纠正或删除信息 ],您认领该企业后可以获取管理权限,发布供求信息,带来咨询订单,而且页面会移除广告。