变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
经营范围 | 一般项目:劳务服务(不含劳务派遣);非居住房地产租赁;专业保洁、清洗、消毒服务;文具用品零售;文具用品批发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;会议及展览服务;教育咨询服务(不含涉许可审批的教育培训活动);物业管理;日用家电零售;家用电器销售;社会经济咨询服务;企业管理咨询;办公服务;电子产品销售;养生保健服务(非医疗);家政服务;日用化学产品销售;洗染服务;日用品销售;化妆品零售;农副产品销售;新鲜蔬菜批发;食用农产品初加工;食用农产品批发;食用农产品零售;新鲜水果批发;新鲜水果零售;鲜肉零售;食品销售(仅销售预包装食品);水产品批发;水产品零售;未经加工的坚果、干果销售;体育用品及器材批发;服装服饰零售;针纺织品销售;工艺美术品及礼仪用品销售(象牙及其制品除外);珠宝首饰批发;保健食品(预包装)销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:食品销售;烟草制品零售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)(不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) | 出租写字间;技术推广;家庭劳务服务;经济贸易咨询;企业管理咨询;电脑打字、复印;企业管理服务;物业管理;会议服务;电脑动画设计;技术服务;盲人保健按摩;洗衣代收活;销售日用百货、化妆品、新鲜水果、新鲜蔬菜、鲜肉、禽蛋、水产品、粮食、未加工的坚果、文化用品、体育用品、玩具、乐器、服装鞋帽、针纺织品、花卉、工艺品、珠宝首饰、电子产品、家用电器、通讯器材、机械设备、电器设备、塑料制品、汽车配件、计算机软硬件及辅助设备;销售食品;住宿;零售烟草。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) | 2022-10-27 |
注册资本 | 500万( - 16.66667% ) | 600万 | 2022-01-10 |
投资人 | 李燕芳,自然人股东,
衣忠海,自然人股东 | 李燕芳,自然人股东,
刘杰,自然人股东, [退出]
衣忠海,自然人股东 | 2022-01-10 |
董事 经理 监事 | 李燕芳,衣忠海* | 王海青,衣忠海* | 2021-11-10 |
注册资本 | 600万( + 20% ) | 500万 | 2021-11-10 |
投资人 | 李燕芳,自然人股东, [新增]
刘杰,自然人股东,
衣忠海,自然人股东 | 刘杰,自然人股东,
衣忠海,自然人股东 | 2021-11-10 |
董事 经理 监事 | 李燕芳, [新增]
衣忠海* | 王海青, [退出]
衣忠海* | 2021-11-10 |
注册资本 | 500( + 4900% ) | 10 | 2019-06-28 |
注册资本 | 500万( + 4900% ) | 10万 | 2019-06-28 |
投资人 | 衣忠海 自然人股东
刘杰 自然人股东 [新增] | 王海青 自然人股东 [退出]
衣忠海 自然人股东 | 2019-06-28 |
经营范围 | 销售食品;住宿;零售烟草。出租写字间;技术推广;家庭劳务服务;经济贸易咨询;企业管理咨询;电脑打字、复印;企业管理服务;物业管理;会议服务;电脑动画设计;技术服务;盲人保健按摩;洗衣代收活;销售日用百货、化妆品、新鲜水果、新鲜蔬菜、鲜肉、禽蛋、水产品、粮食、未加工的坚果、文化用品、体育用品、玩具、乐器、服装鞋帽、针纺织品、花卉、工艺品、珠宝首饰、电子产品、家用电器、通讯器材、机械设备、电器设备、塑料制品、汽车配件、计算机软硬件及辅助设备。企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。 | 销售食品;住宿。出租写字间;技术推广;家庭劳务服务;经济贸易咨询;企业管理咨询;电脑打字、复印;企业管理服务;物业管理;会议服务;电脑动画设计;技术服务;盲人保健按摩。企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。 | 2019-06-28 |
注册资本 | 500万元( + 4900% ) | 10万元 | 2019-06-28 |
经营范围 | 销售食品;住宿。出租写字间;技术推广;家庭劳务服务;经济贸易咨询;企业管理咨询;电脑打字、复印;企业管理服务;物业管理;会议服务;电脑动画设计;技术服务;盲人保健按摩。企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。 | 销售食品;住宿。出租写字间;技术推广;家庭劳务服务;经济贸易咨询;企业管理咨询;电脑打字、复印;企业管理服务;物业管理;会议服务;电脑动画设计。企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。 | 2018-11-29 |
经营范围 | 销售食品;住宿。出租写字间;技术推广;家庭劳务服务;经济贸易咨询;企业管理咨询;电脑打字、复印;企业管理服务;物业管理;会议服务;电脑动画设计。企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。 | 销售食品。出租写字间;技术推广;家庭劳务服务;经济贸易咨询;企业管理咨询;电脑打字、复印;企业管理服务;物业管理;会议服务;电脑动画设计;销售食品。企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。 | 2018-02-06 |
经营范围 | 销售食品;出租写字间;技术推广;家庭劳务服务;经济贸易咨询;企业管理咨询;电脑打字、复印;企业管理服务;物业管理;会议服务;电脑动画设计;销售食品。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) | 出租写字间;技术推广;家庭劳务服务;经济贸易咨询;企业管理咨询;电脑打字、复印;企业管理服务;物业管理;会议服务;电脑动画设计。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。) | 2018-01-19 |
董事 经理 监事 | 衣忠海*,王海青 | 衣忠海*,潘燕土 | 2018-01-19 |
董事 经理 监事 | (注:标有*标志的为法定代表人) 1 衣忠海* 执行董事 2 衣忠海* 经理 3 王海青 监事 | (注:标有*标志的为法定代表人) 1 衣忠海* 执行董事 2 衣忠海* 经理 3 潘燕土 监事 | 2018-01-19 |
董事 经理 监事 | 王海青, [新增]
衣忠海* | 潘燕土, [退出]
衣忠海* | 2018-01-19 |
董事 经理 监事 | 衣忠海 执行董事;
衣忠海 经理;
王海青 监事 [新增] | 衣忠海 执行董事;
衣忠海 经理;
潘燕土 监事 [退出] | 2018-01-19 |
董事 经理 监事 | 衣忠海* 执行董事
衣忠海* 经理
王海青 监事 [新增]
注:标有*标志的为法定代表人 | 衣忠海* 执行董事
衣忠海* 经理
潘燕土 监事 [退出]
注:标有*标志的为法定代表人 | 2018-01-19 |
投资人 | 王海青 自然人股东 [新增]
衣忠海 自然人股东 | 衣忠海 自然人股东
潘燕土 自然人股东 [退出]
洪丰富 自然人股东 [退出] | 2018-01-19 |
营业期限 | 30 | 20 | 2018-01-19 |
经营范围 | 销售食品。出租写字间;技术推广;家庭劳务服务;经济贸易咨询;企业管理咨询;电脑打字、复印;企业管理服务;物业管理;会议服务;电脑动画设计;销售食品。企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。 | 出租写字间;技术推广;家庭劳务服务;经济贸易咨询;企业管理咨询;电脑打字、复印;企业管理服务;物业管理;会议服务;电脑动画设计。企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。 | 2018-01-19 |
住所 | 北京市丰台区小屯路4号101室 | 北京市海淀区复兴路83号西三楼301室 | 2018-01-19 |
经营范围 | 出租写字间;技术推广;家庭劳务服务;经济贸易咨询;企业管理咨询;电脑打字、复印;企业管理服务;物业管理;会议服务;电脑动画设计。依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。 | 出租写字间;技术推广;家庭劳务服务;经济贸易咨询;企业管理咨询;电脑打字、复印;企业管理服务;物业管理;会议服务;电脑动画设计。(未取得行政许可的项目除外) | 2015-04-20 |
董事 经理 监事 | (注:标有*标志的为法定代表人) 1 衣忠海* 执行董事 2 衣忠海* 经理 3 潘燕土 监事 | (注:标有*标志的为法定代表人) 1 赵军* 执行董事 2 赵军* 总经理 3 任炜 监事 | 2012-12-19 |
董事 经理 监事 | 衣忠海 执行董事; [新增]
衣忠海 经理; [新增]
潘燕土 监事 [新增] | 赵军 执行董事; [退出]
赵军 总经理; [退出]
任炜 监事 [退出] | 2012-12-19 |
董事 经理 监事 | 衣忠海* 执行董事 [新增]
衣忠海* 经理 [新增]
潘燕土 监事 [新增]
注:标有*标志的为法定代表人 | 赵军* 执行董事 [退出]
赵军* 总经理 [退出]
任炜 监事 [退出]
注:标有*标志的为法定代表人 | 2012-12-19 |
投资人 | 衣忠海 4 自然人股东 [新增]
潘燕土 3 自然人股东 [新增]
洪丰富 3 自然人股东 [新增] | 赵军 8 自然人股东 [退出]
任炜 2 自然人股东 [退出] | 2012-12-19 |
法定代表人 | 衣忠海 | 赵军 | 2012-12-19 |
投资人 | 衣忠海,4,自然人股东; 潘燕土,3,自然人股东; 洪丰富,3,自然人股东; | 赵军,8,自然人股东; 任炜,2,自然人股东; | 2012-12-19 |
董事(理事)、经理、监事 | 潘燕土,监事; | 任炜,监事; | 2012-12-19 |