变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
经营范围 | 一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;进出口代理;货物进出口;技术进出口;饲料原料销售;饲料添加剂销售;畜牧渔业饲料销售;化工产品销售(不含许可类化工产品)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)(不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) | 技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;货物进出口、代理进出口、技术进出口;销售化工产品(不含危险化学品及一类易制毒化学品)。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) | 2022-04-02 |
董事 经理 监事 | 来光明,
李卫东*,
薛华伟 [新增] | 来光明,
李卫东*,
余澜澜 [退出] | 2020-10-20 |
董事 经理 监事 | 李卫东* 执行董事
来光明 经理
薛华伟 监事 [新增]
注:标有*标志的为法定代表人 | 李卫东* 执行董事
来光明 经理
余澜澜 监事 [退出]
注:标有*标志的为法定代表人 | 2020-10-20 |
住所 | 北京市丰台区科学城星火路10号2幢8层806室 | 北京市丰台区科学城星火路10号2幢八层822室 | 2020-10-20 |
投资人 | 李卫东 自然人股东
来光明 自然人股东
薛华伟 自然人股东 [新增] | 李卫东 自然人股东
来光明 自然人股东 | 2020-04-17 |
住所 | 北京市丰台区科学城星火路10号2幢八层822室 | 北京市海淀区翠微路4号颐源居6座103号 | 2016-10-08 |
董事 经理 监事 | 李卫东 执行董事; [新增]
来光明 经理; [新增]
余澜澜 监事 [新增] | 金海红 执行董事; [退出]
金海红 经理; [退出]
徐波 监事 [退出] | 2016-08-30 |
注册资本 | 1000( + 900% ) | 100 | 2016-08-30 |
注册资本 | 1000万( + 900% ) | 100万 | 2016-08-30 |
董事 经理 监事 | 来光明, [新增]
李卫东*, [新增]
余澜澜 [新增] | 金海红*, [退出]
徐波 [退出] | 2016-08-30 |
注册资本 | 1000万元( + 900% ) | 100万元 | 2016-08-30 |
董事 经理 监事 | 李卫东* 执行董事 [新增]
来光明 经理 [新增]
余澜澜 监事 [新增]
注:标有*标志的为法定代表人 | 金海红* 执行董事 [退出]
金海红* 经理 [退出]
徐波 监事 [退出]
注:标有*标志的为法定代表人 | 2016-08-30 |
企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 有限责任公司(自然人独资) | 2016-08-30 |
投资人 | 李卫东 自然人股东 [新增]
来光明 自然人股东 [新增] | 金海红 自然人股东 [退出] | 2016-08-30 |
法定代表人 | 李卫东 | 金海红 | 2016-08-30 |
投资人 | 金海红 自然人股东 [新增] | 北京福乐维生物科技股份有限公司 法人股东 [退出] | 2015-11-09 |
企业类型 | 有限责任公司(自然人独资) | 有限责任公司(法人独资) | 2015-11-09 |
投资人 | 金海红 自然人股东 [新增] | 北京福乐维生物技术有限公司 法人股东 [退出] | 2015-11-09 |
投资人 | | | 2015-11-09 |
企业类型 | 有限责任公司(法人独资) | 有限责任公司(自然人独资) | 2015-11-09 |
经营范围 | 技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;货物进出口、代理进出口、技术进出口;销售化工产品(不含危险化学品及一类易制毒化学品)。(未取得行政许可的项目除外) | 技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;货物进出口、代理进出口、技术进出口;销售化工产品(不含危险化学品及一类易制毒化学品)。依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。 | 2015-03-17 |
经营范围 | 技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;货物进出口、代理进出口、技术进出口;销售化工产品(不含危险化学品及一类易制毒化学品)。依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。 | 技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;货物进出口、代理进出口、技术进出口;销售化工产品(不含危险化学品及一类易制毒化学品)。(未取得行政许可的项目除外) | 2015-03-17 |
实缴的出资额 | 李卫东 自然人股东 [新增]
袁晓维 自然人股东 [新增]
李友聪 自然人股东 [新增] | 无 | 2014-02-28 |
董事 经理 监事 | 金海红 执行董事; [新增]
金海红 经理; [新增]
徐波 监事 | 李卫东 执行董事; [退出]
来光明 经理; [退出]
徐波 监事 | 2013-12-13 |
法定代表人 | 金海红 | 李卫东 | 2013-12-13 |
董事 经理 监事 | 金海红* 执行董事 [新增]
金海红* 经理 [新增]
徐波 监事
注:标有*标志的为法定代表人 | 李卫东* 执行董事 [退出]
来光明 经理 [退出]
徐波 监事
注:标有*标志的为法定代表人 | 2013-12-13 |
股东改变姓名或名称 | 北京福乐维生物科技股份有限公司 100 法人股东 [新增] | 北京福乐维生物技术有限公司 100 法人股东 [退出] | 2013-02-18 |
股东改变姓名或名称 | 北京福乐维生物科技股份有限公司 [新增] | 北京福乐维生物技术有限公司 [退出] | 2013-02-18 |
股东改变姓名或名称 | 北京福乐维生物科技股份有限公司 [新增] | 李卫东 [退出]
袁晓维 [退出]
李友聪 [退出] | 2013-02-18 |
经营范围 | 技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;货物进出口、代理进出口、技术进出口;销售化工产品(不含危险化学品及一类易制毒化学品)。(未取得行政许可的项目除外) | 法律、行政法规、国务院决定禁止的,不得经营;法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的,经审批机关批准并经工商行政管理机关登记注册后方可经营;法律、行政法规、国务院决定未规定许可的,自主选择经营项目开展经营活动。 | 2012-01-17 |
董事 经理 监事 | 李卫东 执行董事;
来光明 经理; [新增]
徐波 监事 | 李卫东 执行董事;
李卫东 总经理;
徐波 监事 | 2010-01-04 |
董事 经理 监事 | 李卫东* 执行董事
来光明 经理 [新增]
徐波 监事
注:标有*标志的为法定代表人 | 李卫东* 执行董事
李卫东* 总经理
徐波 监事
注:标有*标志的为法定代表人 | 2010-01-04 |
企业类型 | 有限责任公司(法人独资) | 其他有限责任公司 | 2010-01-04 |
投资人 | 北京福乐维生物技术有限公司 100( + 53.84615% ) 法人股东 | 北京福乐维生物技术有限公司 65 法人股东
王恒刚 10 自然人股东 [退出]
王欣平 10 自然人股东 [退出]
温莉娟 10 自然人股东 [退出]
李玉荣 5 自然人股东 [退出] | 2010-01-04 |
实收资本 | 100( + 100% ) | 50 | 2009-11-10 |
董事 经理 监事 | 李卫东 执行董事;
李卫东 总经理;
徐波 监事 [新增] | 李卫东 执行董事;
李卫东 总经理;
袁晓维 监事 [退出] | 2009-11-10 |
注册资本 | 100( + 100% ) | 50 | 2009-11-10 |
董事 经理 监事 | 李卫东* 执行董事
李卫东* 总经理
徐波 监事 [新增]
注:标有*标志的为法定代表人 | 李卫东* 执行董事
李卫东* 总经理
袁晓维 监事 [退出]
注:标有*标志的为法定代表人 | 2009-11-10 |
企业类型 | 其他有限责任公司 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 2009-11-10 |
认缴的出资额 认缴的出资方式 认缴的出资时间 实缴的出资额 实缴的出资方式 实缴的出资时间 投资人 | 北京福乐维生物技术有限公司 65 法人股东 [新增]
王恒刚 10 自然人股东 [新增]
王欣平 10 自然人股东 [新增]
温莉娟 10 自然人股东 [新增]
李玉荣 5 自然人股东 [新增] | 李卫东 17 自然人股东 [退出]
袁晓维 16.5 自然人股东 [退出]
李友聪 16.5 自然人股东 [退出] | 2009-11-10 |
实收资本 | 100 万元( + 100% ) | 50 万元 | 2009-11-10 |
注册资本 | 100万元( + 100% ) | 50万元 | 2009-11-10 |