变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
董事 经理 监事 | 陈燕,贾绍凤,孔翠平,李荣洪,吕小侠,孙平,于德双,袁国文*,周汉卿,朱杨志 | 陈燕,李荣洪,吕小侠,孙平,于德双,袁国文*,周汉卿,朱杨志 | 2020-03-31 |
董事 经理 监事 | (注:标有*标志的为法定代表人) 1 袁国文* 董事长 2 陈燕 董事 3 于德双 董事 4 贾绍凤 董事 5 吕小侠 董事 6 孔翠平 董事 7 孙平 董事 8 袁国文* 经理 9 周汉卿 监事会主席 10 李荣洪 监事 11 朱杨志 监事 | (注:标有*标志的为法定代表人) 1 袁国文* 董事长 2 吕小侠 董事 3 陈燕 董事 4 孙平 董事 5 于德双 董事 6 袁国文* 经理 7 周汉卿 监事会主席 8 朱杨志 监事 9 李荣洪 监事 | 2020-03-31 |
董事 经理 监事 | 袁国文 董事长;
陈燕 董事;
于德双 董事;
贾绍凤 董事; [新增]
吕小侠 董事;
孔翠平 董事; [新增]
孙平 董事;
袁国文 经理;
周汉卿 监事会主席;
李荣洪 监事;
朱杨志 监事 | 袁国文 董事长;
吕小侠 董事;
陈燕 董事;
孙平 董事;
于德双 董事;
袁国文 经理;
周汉卿 监事会主席;
朱杨志 监事;
李荣洪 监事 | 2020-03-31 |
董事 经理 监事 | 陈燕,
贾绍凤, [新增]
孔翠平, [新增]
李荣洪,
吕小侠,
孙平,
于德双,
袁国文*,
周汉卿,
朱杨志 | 陈燕,
李荣洪,
吕小侠,
孙平,
于德双,
袁国文*,
周汉卿,
朱杨志 | 2020-03-31 |
董事 经理 监事 | 袁国文* 董事长
陈燕 董事
于德双 董事
贾绍凤 董事 [新增]
吕小侠 董事
孔翠平 董事 [新增]
孙平 董事
袁国文* 经理
周汉卿 监事会主席
李荣洪 监事
朱杨志 监事
注:标有*标志的为法定代表人 | 袁国文* 董事长
吕小侠 董事
陈燕 董事
孙平 董事
于德双 董事
袁国文* 经理
周汉卿 监事会主席
朱杨志 监事
李荣洪 监事
注:标有*标志的为法定代表人 | 2020-03-31 |
董事 经理 监事 | (注:标有*标志的为法定代表人) 1 袁国文* 董事长 2 吕小侠 董事 3 陈燕 董事 4 孙平 董事 5 于德双 董事 6 袁国文* 经理 7 周汉卿 监事会主席 8 朱杨志 监事 9 李荣洪 监事 | (注:标有*标志的为法定代表人) 1 袁国文* 董事长 2 吕小侠 董事 3 陈燕 董事 4 孙平 董事 5 于德双 董事 6 袁国文* 经理 7 周汉卿 监事会主席 8 李荣洪 监事 9 崔国旺 监事 | 2019-09-09 |
董事 经理 监事 | 陈燕,李荣洪,吕小侠,孙平,于德双,袁国文*,周汉卿,朱杨志 | 陈燕,崔国旺,李荣洪,吕小侠,孙平,于德双,袁国文*,周汉卿 | 2019-09-09 |
董事 经理 监事 | 袁国文 董事长;
吕小侠 董事;
陈燕 董事;
孙平 董事;
于德双 董事;
袁国文 经理;
周汉卿 监事会主席;
朱杨志 监事; [新增]
李荣洪 监事 | 袁国文 董事长;
吕小侠 董事;
陈燕 董事;
孙平 董事;
于德双 董事;
袁国文 经理;
周汉卿 监事会主席;
李荣洪 监事;
崔国旺 监事 [退出] | 2019-09-09 |
董事 经理 监事 | 陈燕,
李荣洪,
吕小侠,
孙平,
于德双,
袁国文*,
周汉卿,
朱杨志 [新增] | 陈燕,
崔国旺, [退出]
李荣洪,
吕小侠,
孙平,
于德双,
袁国文*,
周汉卿 | 2019-09-09 |
董事 经理 监事 | 袁国文* 董事长
吕小侠 董事
陈燕 董事
孙平 董事
于德双 董事
袁国文* 经理
周汉卿 监事会主席
朱杨志 监事 [新增]
李荣洪 监事
注:标有*标志的为法定代表人 | 袁国文* 董事长
吕小侠 董事
陈燕 董事
孙平 董事
于德双 董事
袁国文* 经理
周汉卿 监事会主席
李荣洪 监事
崔国旺 监事 [退出]
注:标有*标志的为法定代表人 | 2019-09-09 |
注册资本 | 29742.2222( + 6.22222% ) | 28000 | 2019-04-01 |
注册资本 | 29742.2222万( + 6.22222% ) | 28000万 | 2019-04-01 |
注册资本 | 29742.2222万元( + 6.22222% ) | 28000万元 | 2019-04-01 |
董事 经理 监事 | (注:标有*标志的为法定代表人) 1 袁国文* 董事长 2 于德双 董事 3 陈燕 董事 4 孙平 董事 5 吕小侠 董事 6 袁国文* 经理 7 周汉卿 监事会主席 8 崔国旺 监事 9 李荣洪 监事 | (注:标有*标志的为法定代表人) 1 袁国文* 董事长 2 于德双 董事 3 吕小侠 董事 4 孙平 董事 5 陈燕 董事 6 袁国文* 经理 7 张喆 监事会主席 8 朱益林 监事 9 崔国旺 监事 | 2017-03-10 |
董事 经理 监事 | 陈燕,崔国旺,李荣洪,吕小侠,孙平,于德双,袁国文*,周汉卿 | 陈燕,崔国旺,吕小侠,孙平,于德双,袁国文*,张喆,朱益林 | 2017-03-10 |
董事 经理 监事 | 袁国文 董事长;
吕小侠 董事;
陈燕 董事;
孙平 董事;
于德双 董事;
袁国文 经理;
周汉卿 监事会主席; [新增]
崔国旺 监事;
李荣洪 监事 [新增] | 袁国文 董事长;
吕小侠 董事;
陈燕 董事;
孙平 董事;
于德双 董事;
袁国文 经理;
张喆 监事会主席; [退出]
朱益林 监事; [退出]
崔国旺 监事 | 2017-03-10 |
董事 经理 监事 | 陈燕,
崔国旺,
李荣洪, [新增]
吕小侠,
孙平,
于德双,
袁国文*,
周汉卿 [新增] | 陈燕,
崔国旺,
吕小侠,
孙平,
于德双,
袁国文*,
张喆, [退出]
朱益林 [退出] | 2017-03-10 |
董事 经理 监事 | 袁国文* 董事长
于德双 董事
陈燕 董事
孙平 董事
吕小侠 董事
袁国文* 经理
周汉卿 监事会主席 [新增]
崔国旺 监事
李荣洪 监事 [新增]
注:标有*标志的为法定代表人 | 袁国文* 董事长
于德双 董事
吕小侠 董事
孙平 董事
陈燕 董事
袁国文* 经理
张喆 监事会主席 [退出]
朱益林 监事 [退出]
崔国旺 监事
注:标有*标志的为法定代表人 | 2017-03-10 |
董事 经理 监事 | (注:标有*标志的为法定代表人) 1 袁国文* 董事长 2 吕小侠 董事 3 陈燕 董事 4 孙平 董事 5 于德双 董事 6 袁国文* 经理 7 张喆 监事会主席 8 朱益林 监事 9 崔国旺 监事 | (注:标有*标志的为法定代表人) 1 袁国文* 董事长 2 陈燕 董事 3 董苏华 董事 4 袁国文* 经理 5 刘京平 监事 | 2016-01-29 |
董事 经理 监事 | 于德双,袁国文*,陈燕,吕小侠,孙平,崔国旺,朱益林,张喆 | 刘京平,袁国文*,董苏华,陈燕 | 2016-01-29 |
营业期限 | null | 20 | 2016-01-29 |
注册资本 | 28000( + 353.34072% ) | 6176.37 | 2016-01-29 |
董事 经理 监事 | 袁国文 董事长;
吕小侠 董事; [新增]
陈燕 董事;
孙平 董事; [新增]
于德双 董事; [新增]
袁国文 经理;
张喆 监事会主席; [新增]
朱益林 监事; [新增]
崔国旺 监事 [新增] | 袁国文 董事长;
陈燕 董事;
董苏华 董事; [退出]
袁国文 经理;
刘京平 监事 [退出] | 2016-01-29 |
注册资本 | 28000万( + 353.34072% ) | 6176.37万 | 2016-01-29 |
董事 经理 监事 | 陈燕,
崔国旺, [新增]
吕小侠, [新增]
孙平, [新增]
于德双, [新增]
袁国文*,
张喆, [新增]
朱益林 [新增] | 陈燕,
董苏华, [退出]
刘京平, [退出]
袁国文* | 2016-01-29 |
投资人 | 变更后(注:标有*标志的为法定代表人)
袁国文* 董事长
于德双 董事
陈燕 董事
孙平 董事
吕小侠 董事
袁国文* 经理
周汉卿 监事会主席 [新增]
崔国旺 监事
李荣洪 监事 [新增] | 变更前(注:标有*标志的为法定代表人)
袁国文* 董事长
于德双 董事
吕小侠 董事
孙平 董事
陈燕 董事
袁国文* 经理
张喆 监事会主席 [退出]
朱益林 监事 [退出]
崔国旺 监事 | 2016-01-29 |
注册资本 | 28000万元( + 353.34072% ) | 6176.37万元 | 2016-01-29 |
董事 经理 监事 | 袁国文* 董事长
于德双 董事 [新增]
吕小侠 董事 [新增]
孙平 董事 [新增]
陈燕 董事
袁国文* 经理
张喆 监事会主席 [新增]
朱益林 监事 [新增]
崔国旺 监事 [新增]
注:标有*标志的为法定代表人 | 袁国文* 董事长
董苏华 董事 [退出]
陈燕 董事
袁国文* 经理
刘京平 监事 [退出]
注:标有*标志的为法定代表人 | 2016-01-29 |
企业类型 | 股份有限公司(非上市、自然人投资或控股) | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 2016-01-29 |
投资人 | 袁国文 自然人股东
彭秋红 自然人股东
中科汇通(深圳)股权投资基金有限公司 企业法人
北京合源融微股权投资中心(有限合伙) 法人股东
上海新资源资产管理有限公司 法人股东
深圳狞猫投资合伙企业(有限合伙) 法人股东
北京麦金利房地产开发有限公司 法人股东
北京池鹭资本管理合伙企业(有限合伙) 法人股东
北京欧泰德源投资合伙企业(有限合伙) 法人股东
北京晨丰资产管理中心(有限合伙) 法人股东
北京华源汇通投资合伙企业(有限合伙) 法人股东
北京中知景迈投资管理中心(有限合伙) 法人股东
刘志华 自然人股东 | 袁国文 自然人股东
彭秋红 自然人股东
中科汇通(深圳)股权投资基金有限公司 企业法人
北京合源融微股权投资中心(有限合伙) 法人股东
上海新资源资产管理有限公司 法人股东
深圳狞猫投资合伙企业(有限合伙) 法人股东
北京麦金利房地产开发有限公司 法人股东
北京欧泰德源投资合伙企业(有限合伙) 法人股东
北京晨丰资产管理中心(有限合伙) 法人股东
北京池鹭资本管理合伙企业(有限合伙) 法人股东
北京华源汇通投资合伙企业(有限合伙) 法人股东
北京中知景迈投资管理中心(有限合伙) 法人股东
刘志华 自然人股东 | 2016-01-29 |
营业期限 | - | 20 | 2016-01-29 |
企业名称 | 德威华泰科技股份有限公司 | 德威华泰(北京)科技有限公司 | 2016-01-29 |
企业名称 | 德威华泰(北京)科技有限公司 | 德威华泰科技股份有限公司 | 2016-01-29 |
注册资本 | 6176.37万元 | 28000万元 | 2016-01-29 |
营业期限 | 20 | | 2016-01-29 |
投资人 | | | 2016-01-29 |
企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 股份有限公司(非上市、自然人投资或控股) | 2016-01-29 |
董事 经理 监事 | 陈燕,董苏华,刘京平,袁国文* | 彭秋红,袁国文* | 2015-10-30 |
董事 经理 监事 | (注:标有*标志的为法定代表人) 1 袁国文* 董事长 2 陈燕 董事 3 董苏华 董事 4 袁国文* 经理 5 刘京平 监事 | (注:标有*标志的为法定代表人) 1 袁国文* 执行董事 2 袁国文* 总经理 3 彭秋红 监事 | 2015-10-30 |
注册资本 | 6176.37( + 12.81041% ) | 5475 | 2015-10-30 |
董事 经理 监事 | 袁国文 董事长;
陈燕 董事; [新增]
董苏华 董事; [新增]
袁国文 经理;
刘京平 监事 [新增] | 袁国文 执行董事;
袁国文 总经理;
彭秋红 监事 [退出] | 2015-10-30 |
注册资本 | 6176.37万( + 12.81041% ) | 5475万 | 2015-10-30 |
董事 经理 监事 | 陈燕, [新增]
董苏华, [新增]
刘京平, [新增]
袁国文* | 彭秋红, [退出]
袁国文* | 2015-10-30 |
投资人 | 袁国文 自然人股东
彭秋红 自然人股东
中科汇通(深圳)股权投资基金有限公司 企业法人 [新增]
北京合源融微股权投资中心(有限合伙) 法人股东 [新增]
上海新资源资产管理有限公司 法人股东 [新增]
深圳狞猫投资合伙企业(有限合伙) 法人股东 [新增]
北京麦金利房地产开发有限公司 法人股东 [新增]
北京欧泰德源投资合伙企业(有限合伙) 法人股东 [新增]
北京晨丰资产管理中心(有限合伙) 法人股东 [新增]
北京池鹭资本管理合伙企业(有限合伙) 法人股东 [新增]
北京华源汇通投资合伙企业(有限合伙) 法人股东 [新增]
北京中知景迈投资管理中心(有限合伙) 法人股东 [新增]
刘志华 自然人股东 | 袁国文 自然人股东
彭秋红 自然人股东
中科汇通(山东)股权投资基金有限公司 企业法人 [退出]
刘志华 自然人股东 | 2015-10-30 |
董事 经理 监事 | 袁国文* 董事长
董苏华 董事 [新增]
陈燕 董事 [新增]
袁国文* 经理
刘京平 监事 [新增]
注:标有*标志的为法定代表人 | 袁国文* 执行董事
袁国文* 总经理
彭秋红 监事 [退出]
注:标有*标志的为法定代表人 | 2015-10-30 |
投资人 | 袁国文 自然人股东
彭秋红 自然人股东
中科汇通(深圳)股权投资基金有限公司 企业法人 [新增]
北京合源融微股权投资中心(有限合伙) 法人股东 [新增]
上海新资源资产管理有限公司 法人股东 [新增]
深圳狞猫投资合伙企业(有限合伙) 法人股东 [新增]
北京麦金利房地产开发有限公司 法人股东 [新增]
北京欧泰德源投资合伙企业(有限合伙) 法人股东 [新增]
北京晨丰资产管理中心(有限合伙) 法人股东 [新增]
北京池鹭资本管理合伙企业(有限合伙) 法人股东 [新增]
北京华源汇通投资合伙企业(有限合伙) 法人股东 [新增]
北京中知景迈投资管理中心(有限合伙) 法人股东 [新增]
刘志华 自然人股东 | 袁国文 自然人股东
彭秋红 自然人股东
中科汇通(天津)股权投资基金有限公司 企业法人 [退出]
刘志华 自然人股东 | 2015-10-30 |
注册资本 | 6176.37万元( + 12.81041% ) | 5475万元 | 2015-10-30 |
注册资本 | 5475( + 131.47072% ) | 2365.31 | 2014-07-09 |
注册资本 | 5475万( + 131.47072% ) | 2365.31万 | 2014-07-09 |
注册资本 | 5475万元( + 131.47072% ) | 2365.31万元 | 2014-07-09 |
认缴的出资额 认缴的出资时间 实缴的出资额 实缴的出资时间 投资人 | 袁国文 自然人股东 [新增]
彭秋红 自然人股东 [新增]
中科汇通(天津)股权投资基金有限公司 企业法人 [新增]
刘志华 自然人股东 [新增] | 无 | 2014-02-28 |
住所 | 北京市海淀区上地信息路12号1号楼4层A区411-413室 | 北京市海淀区上地信息路26号3层301、303室 | 2013-10-16 |
股东改变姓名或名称 | 彭秋红彭秋红中科汇通(天津)股权投资基金有限公司中科汇通(山东)股权投资基金有限公司刘志华刘志华 [新增] | - | 2013-06-09 |
股东改变姓名或名称 | 袁国文 1170 自然人股东
彭秋红 830 自然人股东
中科汇通(山东)股权投资基金有限公司 354.8 企业法人 [新增]
刘志华 10.51 自然人股东 | 袁国文 1170 自然人股东
彭秋红 830 自然人股东
中科汇通(天津)股权投资基金有限公司 354.8 企业法人 [退出]
刘志华 10.51 自然人股东 | 2013-06-09 |
股东改变姓名或名称 | 袁国文
彭秋红
中科汇通(山东)股权投资基金有限公司 [新增]
刘志华 | 袁国文
彭秋红
中科汇通(天津)股权投资基金有限公司 [退出]
刘志华 | 2013-06-09 |