变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
董事 经理 监事 | 陈露,
邓鹏,
胡海昆, [新增]
刘丽芳,
刘卫,
刘中华*,
潘旭,
杨涛 | 陈露,
邓鹏,
刘丽芳,
刘卫,
刘中华*,
潘旭,
杨涛,
章自彪 [退出] | 2018-10-25 |
董事 经理 监事 | 刘中华* 董事长
刘卫 董事
胡海昆 董事 [新增]
刘丽芳 董事
潘旭 董事
胡海昆 经理 [新增]
陈露 监事会主席
杨涛 监事
邓鹏 监事
注:标有*标志的为法定代表人 | 刘中华* 董事长
刘卫 董事
章自彪 董事 [退出]
刘丽芳 董事
潘旭 董事
章自彪 经理 [退出]
陈露 监事会主席
杨涛 监事
邓鹏 监事
注:标有*标志的为法定代表人 | 2018-10-25 |
董事 经理 监事 | (注:标有*标志的为法定代表人) 1 刘中华* 董事长 2 刘丽芳 董事 3 刘卫 董事 4 潘旭 董事 5 胡海昆 董事 6 胡海昆 经理 7 陈露 监事会主席 8 杨涛 监事 9 邓鹏 监事 | (注:标有*标志的为法定代表人) 1 刘中华* 董事长 2 刘丽芳 董事 3 刘卫 董事 4 潘旭 董事 5 章自彪 董事 6 章自彪 经理 7 陈露 监事会主席 8 杨涛 监事 9 邓鹏 监事 | 2018-10-25 |
董事 经理 监事 | 陈露,邓鹏,胡海昆,刘丽芳,刘卫,刘中华*,潘旭,杨涛 | 陈露,邓鹏,刘丽芳,刘卫,刘中华*,潘旭,杨涛,章自彪 | 2018-10-25 |
董事 经理 监事 | 刘中华 董事长;
刘丽芳 董事;
刘卫 董事;
潘旭 董事;
胡海昆 董事; [新增]
胡海昆 经理; [新增]
陈露 监事会主席;
杨涛 监事;
邓鹏 监事 | 刘中华 董事长;
刘丽芳 董事;
刘卫 董事;
潘旭 董事;
章自彪 董事; [退出]
章自彪 经理; [退出]
陈露 监事会主席;
杨涛 监事;
邓鹏 监事 | 2018-10-25 |
董事 经理 监事 | 陈露,刘中华*,章自彪,刘卫,邓鹏,刘丽芳,潘旭,杨涛 | 杨辉,孟庆超,刚静莉,陈露,王旭,刘卫,邓鹏,别世杰,刘中华*,章自彪 | 2018-05-17 |
董事 经理 监事 | (注:标有*标志的为法定代表人) 1 刘中华* 董事长 2 刘卫 董事 3 潘旭 董事 4 刘丽芳 董事 5 章自彪 董事 6 章自彪 经理 7 陈露 监事会主席 8 杨涛 监事 9 邓鹏 监事 | (注:标有*标志的为法定代表人) 1 刘中华* 董事长 2 孟庆超 董事 3 刘卫 董事 4 章自彪 董事 5 别世杰 董事 6 陈露 董事 7 刚静莉 董事 8 章自彪 经理 9 王旭 监事会主席 10 杨辉 监事 11 邓鹏 监事 | 2018-05-17 |
董事 经理 监事 | 刘中华 董事长;
刘丽芳 董事; [新增]
刘卫 董事;
潘旭 董事; [新增]
章自彪 董事;
章自彪 经理;
陈露 监事会主席;
杨涛 监事; [新增]
邓鹏 监事 | 刘中华 董事长;
章自彪 董事;
刘卫 董事;
陈露 董事;
别世杰 董事; [退出]
刚静莉 董事; [退出]
孟庆超 董事; [退出]
章自彪 经理;
王旭 监事会主席; [退出]
邓鹏 监事;
杨辉 监事 [退出] | 2018-05-17 |
董事 经理 监事 | 陈露,
邓鹏,
刘丽芳, [新增]
刘卫,
刘中华*,
潘旭, [新增]
杨涛, [新增]
章自彪 | 别世杰, [退出]
陈露,
邓鹏,
刚静莉, [退出]
刘卫,
刘中华*,
孟庆超, [退出]
王旭, [退出]
杨辉, [退出]
章自彪 | 2018-05-17 |
董事 经理 监事 | 刘中华* 董事长
刘卫 董事
潘旭 董事 [新增]
刘丽芳 董事 [新增]
章自彪 董事
章自彪 经理
陈露 监事会主席
杨涛 监事 [新增]
邓鹏 监事
注:标有*标志的为法定代表人 | 刘中华* 董事长
孟庆超 董事 [退出]
刘卫 董事
章自彪 董事
别世杰 董事 [退出]
陈露 董事
刚静莉 董事 [退出]
章自彪 经理
王旭 监事会主席 [退出]
杨辉 监事 [退出]
邓鹏 监事
注:标有*标志的为法定代表人 | 2018-05-17 |
董事 经理 监事 | (注:标有*标志的为法定代表人) 1 刘中华* 董事长 2 孟庆超 董事 3 刘卫 董事 4 章自彪 董事 5 别世杰 董事 6 陈露 董事 7 刚静莉 董事 8 章自彪 经理 9 王旭 监事会主席 10 杨辉 监事 11 邓鹏 监事 | (注:标有*标志的为法定代表人) 1 刘中华* 董事长 2 刘卫 董事 3 章自彪 董事 4 陈露 董事 5 刚静莉 董事 6 孟庆超 董事 7 彭源波 董事 8 章自彪 经理 9 王旭 监事会主席 10 杨辉 监事 11 邓鹏 监事 | 2017-01-24 |
董事 经理 监事 | 杨辉,孟庆超,王旭,刚静莉,陈露,刘卫,邓鹏,刘中华*,章自彪,别世杰 | 杨辉,邓鹏,王旭,刘中华*,孟庆超,刘卫,彭源波,刚静莉,陈露,章自彪 | 2017-01-24 |
注册资本 | 6343.4( + 19.17188% ) | 5322.9 | 2017-01-24 |
董事 经理 监事 | 刘中华 董事长;
章自彪 董事;
刘卫 董事;
陈露 董事;
别世杰 董事; [新增]
刚静莉 董事;
孟庆超 董事;
章自彪 经理;
王旭 监事会主席;
邓鹏 监事;
杨辉 监事 | 刘中华 董事长;
陈露 董事;
刚静莉 董事;
彭源波 董事; [退出]
章自彪 董事;
刘卫 董事;
孟庆超 董事;
章自彪 经理;
王旭 监事会主席;
邓鹏 监事;
杨辉 监事 | 2017-01-24 |
注册资本 | 6343.4万( + 19.17188% ) | 5322.9万 | 2017-01-24 |
董事 经理 监事 | 别世杰, [新增]
陈露,
邓鹏,
刚静莉,
刘卫,
刘中华*,
孟庆超,
王旭,
杨辉,
章自彪 | 陈露,
邓鹏,
刚静莉,
刘卫,
刘中华*,
孟庆超,
彭源波, [退出]
王旭,
杨辉,
章自彪 | 2017-01-24 |
注册资本 | 6343.4万元( + 19.17188% ) | 5322.9万元 | 2017-01-24 |
董事 经理 监事 | 刘中华* 董事长
孟庆超 董事
刘卫 董事
章自彪 董事
别世杰 董事 [新增]
陈露 董事
刚静莉 董事
章自彪 经理
王旭 监事会主席
杨辉 监事
邓鹏 监事
注:标有*标志的为法定代表人 | 刘中华* 董事长
刘卫 董事
章自彪 董事
陈露 董事
刚静莉 董事
孟庆超 董事
彭源波 董事 [退出]
章自彪 经理
王旭 监事会主席
杨辉 监事
邓鹏 监事
注:标有*标志的为法定代表人 | 2017-01-24 |
董事 经理 监事 | (注:标有*标志的为法定代表人) 1 刘中华* 董事长 2 刘卫 董事 3 章自彪 董事 4 陈露 董事 5 刚静莉 董事 6 孟庆超 董事 7 彭源波 董事 8 章自彪 经理 9 王旭 监事会主席 10 杨辉 监事 11 邓鹏 监事 | (注:标有*标志的为法定代表人) 1 刘中华* 董事长 2 刚静莉 董事 3 陈露 董事 4 孟庆超 董事 5 彭源波 董事 6 李彦坤 董事 7 刘卫 董事 8 刘中华* 经理 9 王旭 监事会主席 10 杨辉 监事 11 邓鹏 监事 | 2016-06-16 |
董事 经理 监事 | 杨辉,邓鹏,王旭,刘中华*,孟庆超,刘卫,彭源波,刚静莉,陈露,章自彪 | 彭源波,刚静莉,杨辉,陈露,孟庆超,李彦坤,王旭,刘中华*,刘卫,邓鹏 | 2016-06-16 |
董事 经理 监事 | 刘中华 董事长;
陈露 董事;
刚静莉 董事;
彭源波 董事;
章自彪 董事; [新增]
刘卫 董事;
孟庆超 董事;
章自彪 经理; [新增]
王旭 监事会主席;
邓鹏 监事;
杨辉 监事 | 刘中华 董事长;
李彦坤 董事; [退出]
孟庆超 董事;
陈露 董事;
刘卫 董事;
刚静莉 董事;
彭源波 董事;
刘中华 经理;
王旭 监事会主席;
邓鹏 监事;
杨辉 监事 | 2016-06-16 |
董事 经理 监事 | 陈露,
邓鹏,
刚静莉,
刘卫,
刘中华*,
孟庆超,
彭源波,
王旭,
杨辉,
章自彪 [新增] | 陈露,
邓鹏,
刚静莉,
李彦坤, [退出]
刘卫,
刘中华*,
孟庆超,
彭源波,
王旭,
杨辉 | 2016-06-16 |
董事 经理 监事 | 变更后
刘中华* 董事长
孟庆超 董事
刘卫 董事
章自彪 董事
别世杰 董事 [新增]
陈露 董事
刚静莉 董事
章自彪 经理
王旭 监事会主席
杨辉 监事
邓鹏 监事
注:标有*标志的为法定代表人 | 变更前
刘中华* 董事长
刘卫 董事
章自彪 董事
陈露 董事
刚静莉 董事
孟庆超 董事
彭源波 董事 [退出]
章自彪 经理
王旭 监事会主席
杨辉 监事
邓鹏 监事
注:标有*标志的为法定代表人 | 2016-06-16 |
董事 经理 监事 | 刘中华* 董事长
刘卫 董事
章自彪 董事 [新增]
陈露 董事
刚静莉 董事
孟庆超 董事
彭源波 董事
章自彪 经理 [新增]
王旭 监事会主席
杨辉 监事
邓鹏 监事
注:标有*标志的为法定代表人 | 刘中华* 董事长
刚静莉 董事
陈露 董事
孟庆超 董事
彭源波 董事
李彦坤 董事 [退出]
刘卫 董事
刘中华* 经理
王旭 监事会主席
杨辉 监事
邓鹏 监事
注:标有*标志的为法定代表人 | 2016-06-16 |
董事(理事)、经理、监事 | | | 2016-06-16 |
企业名称 | 北京生光谷照明工程技术有限公司 | 北京生光谷科技股份有限公司 | 2015-11-18 |
注册资本 | 4839万元 | 5322.9万元 | 2015-11-18 |
投资人 | | | 2015-11-18 |
企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 股份有限公司(非上市、自然人投资或控股) | 2015-11-18 |
企业名称 | 北京生光谷科技股份有限公司 | 北京生光谷照明工程技术有限公司 | 2015-11-18 |
注册资本 | 5322.9( + 10% ) | 4839 | 2015-11-18 |
注册资本 | 5322.9万( + 10% ) | 4839万 | 2015-11-18 |
营业期限 | - | - | 2015-11-18 |
法定代表人 | 刘中华 | 刘中华 | 2015-11-18 |
注册资本 | 5322.9万元( + 10% ) | 4839万元 | 2015-11-18 |
企业类型 | 股份有限公司(非上市、自然人投资或控股) | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 2015-11-18 |
投资人 | 刘中华 自然人股东
王旭 自然人股东
李彦坤 自然人股东
芦方 自然人股东
吴江 自然人股东
王淑娟 自然人股东
马兆海 自然人股东
孙红 自然人股东
黄禺 自然人股东
郭传平 自然人股东
单竹梅 自然人股东
李兴治 自然人股东
彭源波 自然人股东
王春生 自然人股东
马文斌 自然人股东
淳于永华 自然人股东
闫玉梅 自然人股东
张文英 自然人股东
杨美心 自然人股东
王起伟 自然人股东
杨炳海 自然人股东 | 李彦坤 自然人股东
王淑娟 自然人股东
淳于永华 自然人股东
黄禺 自然人股东
郭传平 自然人股东
杨美心 自然人股东
刘中华 自然人股东
王旭 自然人股东
单竹梅 自然人股东
马兆海 自然人股东
张文英 自然人股东
孙红 自然人股东
王春生 自然人股东
王起伟 自然人股东
马文斌 自然人股东
彭源波 自然人股东
芦方 自然人股东
杨炳海 自然人股东
吴江 自然人股东
李兴治 自然人股东
闫玉梅 自然人股东 | 2015-11-18 |
注册资本 | 4839万元( + 51.21875% ) | 3200万元 | 2015-08-10 |
董事 经理 监事 | (注:标有*标志的为法定代表人) 1 刘中华* 董事长 2 王旭 副董事长 3 郭传平 董事 4 刘卫 董事 5 孟庆超 董事 6 陈露 董事 7 张立军 董事 8 刘中华* 经理 9 肖俊刚 副总经理 10 刘卫 副总经理 11 王旭 副总经理 12 陈露 副总经理 13 李彦坤 监事会主席 14 邓鹏 监事 15 杨辉 监事 | (注:标有*标志的为法定代表人) 1 刘中华* 执行董事 2 刘中华* 经理 3 王旭 监事 | 2015-08-10 |
董事 经理 监事 | 杨辉,张立军,陈露,孟庆超,李彦坤,王旭,刘中华*,刘卫,郭传平,邓鹏,肖俊刚 | 刘中华*,王旭 | 2015-08-10 |
董事 经理 监事 | (注:标有*标志的为法定代表人) 1 刘中华* 董事长 2 王旭 副董事长 3 郭传平 董事 4 刘卫 董事 5 孟庆超 董事 6 陈露 董事 7 张立军 董事 8 刘中华* 经理 9 肖俊刚 副总经理 10 刘卫 副总经理 11 王旭 副总经理 12 陈露 副总经理 13 李彦坤 监事会主席 14 邓鹏 监事 15 杨辉 监事 | (注:标有*标志的为法定代表人) 1 李彦坤* 执行董事 2 苏壮志 总经理 3 苏万里 监事 | 2015-08-10 |
董事 经理 监事 | 刘中华 董事长; [新增]
王旭 副董事长; [新增]
郭传平 董事; [新增]
刘卫 董事; [新增]
孟庆超 董事; [新增]
陈露 董事; [新增]
张立军 董事; [新增]
刘中华 经理; [新增]
肖俊刚 副总经理; [新增]
刘卫 副总经理; [新增]
王旭 副总经理; [新增]
陈露 副总经理; [新增]
李彦坤 监事会主席;
邓鹏 监事; [新增]
杨辉 监事 [新增] | 李彦坤 执行董事;
苏壮志 总经理; [退出]
苏万里 监事 [退出] | 2015-08-10 |
注册资本 | 4839( + 51.21875% ) | 3200 | 2015-08-10 |
注册资本 | 4839万( + 51.21875% ) | 3200万 | 2015-08-10 |
董事 经理 监事 | 陈露, [新增]
邓鹏, [新增]
郭传平, [新增]
李彦坤, [新增]
刘卫, [新增]
刘中华*,
孟庆超, [新增]
王旭,
肖俊刚, [新增]
杨辉, [新增]
张立军 [新增] | 刘中华*,
王旭 | 2015-08-10 |
董事 经理 监事 | 刘中华* 董事长 [新增]
王旭 副董事长 [新增]
郭传平 董事 [新增]
刘卫 董事 [新增]
孟庆超 董事 [新增]
陈露 董事 [新增]
张立军 董事 [新增]
刘中华* 经理 [新增]
肖俊刚 副总经理 [新增]
刘卫 副总经理 [新增]
王旭 副总经理 [新增]
陈露 副总经理 [新增]
李彦坤 监事会主席
邓鹏 监事 [新增]
杨辉 监事 [新增]
注:标有*标志的为法定代表人 | 李彦坤* 执行董事
苏壮志 总经理 [退出]
苏万里 监事 [退出]
注:标有*标志的为法定代表人 | 2015-08-10 |
董事 经理 监事 | 刘中华* 董事长
王旭 副董事长
陈露 董事 [新增]
张立军 董事 [新增]
郭传平 董事 [新增]
刘卫 董事 [新增]
孟庆超 董事 [新增]
刘中华* 经理
肖俊刚 副总经理 [新增]
王旭 副总经理
刘卫 副总经理 [新增]
陈露 副总经理 [新增]
李彦坤 监事会主席 [新增]
杨辉 监事 [新增]
邓鹏 监事 [新增]
注:标有*标志的为法定代表人 | 刘中华* 执行董事
刘中华* 经理
王旭 监事
注:标有*标志的为法定代表人 | 2015-08-10 |
投资人 | 李彦坤 自然人股东
王淑娟 自然人股东 [新增]
淳于永华 自然人股东 [新增]
黄禺 自然人股东 [新增]
郭传平 自然人股东 [新增]
杨美心 自然人股东 [新增]
刘中华 自然人股东
王旭 自然人股东
单竹梅 自然人股东 [新增]
马兆海 自然人股东 [新增]
张文英 自然人股东 [新增]
孙红 自然人股东 [新增]
王春生 自然人股东 [新增]
王起伟 自然人股东 [新增]
马文斌 自然人股东 [新增]
彭源波 自然人股东 [新增]
芦方 自然人股东 [新增]
杨炳海 自然人股东 [新增]
吴江 自然人股东 [新增]
李兴治 自然人股东 [新增]
闫玉梅 自然人股东 [新增] | 李彦坤 自然人股东
王旭 自然人股东
刘中华 自然人股东 | 2015-08-10 |
投资人 | 李彦坤 自然人股东
王旭 自然人股东
刘中华 自然人股东 | 李彦坤 自然人股东
苏万里 自然人股东 [退出]
王旭 自然人股东
刘中华 自然人股东 | 2015-06-12 |
企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 其他有限责任公司 | 2014-07-21 |
投资人 | 李彦坤 自然人股东
苏万里 自然人股东
王旭 自然人股东 [新增]
刘中华 自然人股东 [新增] | 北京盛意来工程技术咨询有限公司 企业法人 [退出]
李彦坤 自然人股东
苏壮志 自然人股东 [退出]
苏万里 自然人股东
吴媚 自然人股东 [退出] | 2014-07-21 |
法定代表人 | 刘中华 | 李彦坤 | 2014-07-21 |
投资人 | 李彦坤 自然人股东 [新增]
苏万里 自然人股东 [新增]
王旭 自然人股东 [新增]
刘中华 自然人股东 [新增] | 无 | 2014-02-28 |
认缴的出资额 | 北京盛意来工程技术咨询有限公司 3000 企业法人;2 李彦坤 102 自然人股东
;3 苏壮志 40 自然人股东
;4 苏万里 40 自然人股东
;5 吴媚 18 自然人股东 | 北京盛意来工程技术咨询有限公司 3000 企业法人;2 李彦坤 102 自然人股东
;3 苏壮志 40 自然人股东
;4 苏万里 40 自然人股东
;5 吴媚 18 自然人股东 | 2009-01-13 |