北京中农榜样生物科技有限公司,办公室地址位于中国的首都,政治、文化中心北京,北京市昌平区科技园区中兴路10号c215室,我公司主要提供技术推广服务;普通货运。
联系方式
- 公司地址:
- 北京市昌平区科技园区中兴路10号c215室
- 经理:
- 闫志军
- 邮政编码:
- 100000
- 地区编码:
- 110114
- 顺企®采购:
- 请卖家联系我在线采购产品
相关产品
工商信息和基本资料
北京中农榜样生物科技有限公司的股东
股东名字 | 出资比例 | 出资额 |
---|---|---|
闫志军 | 100% | 人民币400万元 |
北京中农榜样生物科技有限公司的工商变更记录
变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|---|---|---|
住所 | 北京市昌平区振业路35号院1号楼2层254 | 北京市昌平区科技园区中兴路10号c215室 | 2020-07-02 |
董事 经理 监事 | 闫志军 董事长; 杨曦 董事; [新增] 张敬宜 董事; [新增] 张敬宜 经理; [新增] 张秀云 监事 | 闫志军 执行董事; 闫志军 经理; 张秀云 监事 | 2020-01-14 |
董事 经理 监事 | 杨曦, [新增] 张敬宜, [新增] 张秀云, 闫志军* | 张秀云, 闫志军* | 2020-01-14 |
董事 经理 监事 | 闫志军* 董事长 杨曦 董事 [新增] 张敬宜 董事 [新增] 张敬宜 经理 [新增] 张秀云 监事 注:标有*标志的为法定代表人 | 闫志军* 执行董事 闫志军* 经理 张秀云 监事 注:标有*标志的为法定代表人 | 2020-01-14 |
董事 经理 监事 | 闫志军 执行董事; 闫志军 经理; 张秀云 监事 [新增] | 闫志军 执行董事; 闫志军 经理; 遇奇 监事 [退出] | 2018-06-07 |
董事 经理 监事 | 张秀云, [新增] 闫志军* | 遇奇, [退出] 闫志军* | 2018-06-07 |
董事 经理 监事 | 闫志军* 执行董事 闫志军* 经理 张秀云 监事 [新增] 注:标有*标志的为法定代表人 | 闫志军* 执行董事 闫志军* 经理 遇奇 监事 [退出] 注:标有*标志的为法定代表人 | 2018-06-07 |
董事 经理 监事 | 闫志军 执行董事; 闫志军 经理; 遇奇 监事 [新增] | 闫志军 董事长; 明兴国 董事; [退出] 于得海 董事; [退出] 白鹤立 董事; [退出] 吕玉才 董事; [退出] 李鹏图 董事; [退出] 杨文雅 董事; [退出] 白鹤立 总经理; [退出] 曾新华 监事; [退出] 卢兴明 监事 [退出] | 2018-03-20 |
董事 经理 监事 | 遇奇, [新增] 闫志军* | 白鹤立, [退出] 李鹏图, [退出] 卢兴明, [退出] 吕玉才, [退出] 明兴国, [退出] 杨文雅, [退出] 于得海, [退出] 曾新华, [退出] 闫志军* | 2018-03-20 |
董事 经理 监事 | 闫志军* 执行董事 闫志军* 经理 遇奇 监事 [新增] 注:标有*标志的为法定代表人 | 闫志军* 董事长 吕玉才 董事 [退出] 李鹏图 董事 [退出] 白鹤立 董事 [退出] 杨文雅 董事 [退出] 明兴国 董事 [退出] 于得海 董事 [退出] 白鹤立 总经理 [退出] 曾新华 监事 [退出] 卢兴明 监事 [退出] 注:标有*标志的为法定代表人 | 2018-03-20 |
经营范围 | 普通货运。技术推广服务;工程和技术研究与试验发展;教育咨询(不包含中介服务)。企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。 | 普通货运。技术推广服务。依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。 | 2017-12-22 |
企业名称 | 北京梦工坊教育科技有限责任公司 | 北京中农榜样生物科技有限公司 | 2017-12-22 |
企业类型 | 有限责任公司(自然人独资) | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 2015-12-28 |
投资人 | 闫志军 自然人股东 | 闫志军 自然人股东 曾新华 自然人股东 [退出] 杨伟 自然人股东 [退出] 姜拥 自然人股东 [退出] 卢兴明 自然人股东 [退出] 明兴国 自然人股东 [退出] 张颖 自然人股东 [退出] 李庆怀 自然人股东 [退出] | 2015-12-28 |
经营范围 | 普通货运。技术推广服务。依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。 | 普通货运。法律、法规禁止的,不得经营;应经审批的,未获审批前不得经营;法律、法规未规定审批的,企业自主选择经营项目,开展经营活动 | 2015-12-28 |
经营范围 | 普通货运。法律、法规禁止的,不得经营;应经审批的,未获审批前不得经营;法律、法规未规定审批的,企业自主选择经营项目,开展经营活动 | 普通货运。技术推广服务。依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。 | 2015-12-28 |
投资人 | 2015-12-28 | ||
企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 有限责任公司(自然人独资) | 2015-12-28 |
投资人 | 闫志军 354( + 3.81232% ) 自然人股东 曾新华 12 自然人股东 杨伟 10 自然人股东 姜拥 9 自然人股东 卢兴明 6 自然人股东 明兴国 3 自然人股东 张颖 3 自然人股东 李庆怀 3 自然人股东 | 闫志军 341 自然人股东 曾新华 12 自然人股东 金玉宽 10 自然人股东 [退出] 杨伟 10 自然人股东 姜拥 9 自然人股东 卢兴明 6 自然人股东 李鹏图 3 自然人股东 [退出] 明兴国 3 自然人股东 张颖 3 自然人股东 李庆怀 3 自然人股东 | 2010-06-21 |
经营范围 | 普通货运。法律、法规禁止的,不得经营;应经审批的,未获审批前不得经营;法律、法规未规定审批的,企业自主选择经营项目,开展经营活动 | 法律、法规禁止的,不得经营;应经审批的,未获审批前不得经营;法律、法规未规定审批的,企业自主选择经营项目,开展经营活动 | 2009-08-19 |
住所 | 北京市昌平区科技园区中兴路10号c215室 | 北京市昌平区科技园区中兴路10号c215室 | 2009-01-06 |
投资人 | 闫志军 341 自然人股东 ;2 曾新华 12 自然人股东 ;3 杨伟 10 自然人股东 ;4 金玉宽 10 自然人股东 ;5 姜拥 9 自然人股东 ;6 卢兴明 6 自然人股东 ;7 张颖 3 自然人股东 ;8 李鹏图 3 自然人股东 ;9 明兴国 3 自然人股东 ;10 李庆怀 3 自然人股东 | 闫志军 341 自然人股东 ;2 曾新华 12 自然人股东 ;3 金玉宽 10 自然人股东 ;4 杨伟 10 自然人股东 ;5 姜拥 9 自然人股东 ;6 卢兴明 6 自然人股东 ;7 李鹏图 3 自然人股东 ;8 李庆怀 3 自然人股东 ;9 张颖 3 自然人股东 ;10 明兴国 3 自然人股东 | 2009-01-06 |
主要人员 | 闫志军 董事长; 明兴国 董事; 于得海 董事; 白鹤立 董事; 吕玉才 董事; 李鹏图 董事; 杨文雅 董事; 白鹤立 总经理; 曾新华 监事; 卢兴明 监事 | 闫志军 董事长; 于得海 董事; 吕玉才 董事; 白鹤立 董事; 杨文雅 董事; 明兴国 董事; 李鹏图 董事; 白鹤立 总经理; 卢兴明 监事; 曾新华 监事 | 2009-01-06 |
本页是 [北京中农榜样生物科技有限公司] 在顺企网北京黄页的介绍页,如果您是负责人并希望管理这家公司, 认领该企业后可以删除广告,或者信息有误需要纠正或者删除或者您是负责人并希望管理这家公司,请 [ 联系我们纠正或删除信息 ],您认领该企业后可以获取管理权限,发布供求信息,带来咨询订单,而且页面会移除广告。