北京德慧智文化传媒有限责任公司,办公室地址位于中国的首都,政治、文化中心北京,北京市昌平区东小口镇天通苑西苑62号楼1层,我公司主要提供组织文化艺术交流;承办展览展示;经济信息咨询;技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询、技术推广;电脑动画设计;设计、制作、代理、发布广告;委托加工印刷品;会议服务;翻译服务;劳务服务;计算机技术培训;书画培训;软件开发;销售日用品、文化用品、体育用品、工艺美术品、电子产品、玩具、仪器仪表、医疗器械、服装鞋帽、化妆品、针纺织品、珠宝首饰、计算机、软件及辅助设备、家用电器、机械设备、通讯设备、新鲜水果、新鲜蔬菜、不再分装的包装种子、金属制品、塑料制品、橡胶制品;批发图书、报纸、期刊、电子出版物。
联系方式
- 公司地址:
- 北京市昌平区东小口镇天通苑西苑62号楼1层
- 经理:
- 曹红波
- 邮政编码:
- 100000
- 地区编码:
- 110114
- 顺企®采购:
- 请卖家联系我在线采购产品
相关产品
工商信息和基本资料
法人名称: | 北京德慧智文化传媒有限责任公司 |
简称: | 德慧智文化传媒 |
主要经营产品: | 未提供 |
经营范围: | 组织文化艺术交流;承办展览展示;经济信息咨询(不含中介服务);技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询、技术推广;电脑动画设计;设计、制作、代理、发布广告;委托加工印刷品;会议服务;翻译服务;劳务服务;计算机技术培训;书画培训;软件开发;销售日用品、文化用品、体育用品、工艺美术品、电子产品、玩具、仪器仪表、医疗器械、服装鞋帽、化妆品、针纺织品、珠宝首饰、计算机、软件及辅助设备、家用电器、机械设备、通讯设备、新鲜水果、新鲜蔬菜、不再分装的包装种子、金属制品、塑料制品、橡胶制品;批发图书、报纸、期刊、电子出版物。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。) |
营业执照号码: | 91110114579080096M |
发证机关: | 北京市昌平区市场监督管理局 |
核准日期: | 2015-12-01 |
经营期限: | 10年 |
经营状态: | 存续 |
成立时间: | 2015年12月01日 |
注册资本: | 200 万元 (万元) |
所属分类: | 传媒广电公司 » 昌平区传媒广电公司 |
所属城市: | 北京企业网 » 昌平区 » 昌平区东小口 |
顺企编码: | 32275724 |
北京德慧智文化传媒有限责任公司的股东
股东名字 | 出资比例 | 出资额 |
---|---|---|
北京德道通文化传播有限公司 | 96% | 人民币192.0万元 |
雷冰 | 4% | 人民币8.0万元 |
北京德慧智文化传媒有限责任公司的工商变更记录
变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|---|---|---|
经营范围 | 经营电信业务;从事互联网文化活动;出版物零售;出版物批发;批发、零售食品;广播电视节目制作。组织文化艺术交流(不含演出);承办展览展示;经济信息咨询(不含中介服务);技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询、技术推广;电脑动画设计;设计、制作、代理、发布广告;委托加工印刷品;会议服务;翻译服务;劳务服务;计算机技术培训;书画培训;软件开发;销售日用品、文化用品、体育用品、工艺美术品、电子产品、金属材料及制品、玩具、仪器仪表、医疗器械、服装鞋帽、化妆品、针纺织品、珠宝首饰、计算机、软件及辅助设备、家用电器、机械设备、通讯设备、不再分装的包装种子、金属制品、塑料制品、橡胶制品、建筑材料。企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;从事互联网文化活动、出版物批发、出版物零售、批发、零售食品、经营电信业务、广播电视节目制作以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。 | 经营电信业务;从事互联网文化活动;出版物零售;出版物批发;批发、零售食品。组织文化艺术交流(不含演出);承办展览展示;经济信息咨询(不含中介服务);技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询、技术推广;电脑动画设计;设计、制作、代理、发布广告;委托加工印刷品;会议服务;翻译服务;劳务服务;计算机技术培训;书画培训;软件开发;销售日用品、文化用品、体育用品、工艺美术品、电子产品、金属材料及制品、玩具、仪器仪表、医疗器械、服装鞋帽、化妆品、针纺织品、珠宝首饰、计算机、软件及辅助设备、家用电器、机械设备、通讯设备、不再分装的包装种子、金属制品、塑料制品、橡胶制品、建筑材料。企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;从事互联网文化活动、出版物批发、出版物零售、批发、零售食品、经营电信业务以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。 | 2019-08-19 |
董事 经理 监事 | 雷冰 执行董事; 雷冰 经理; 周玉宝 监事 | 熊春锦 董事长; [退出] 梅菊 董事; [退出] 周玉宝 董事; 雷冰 董事; 曹红波 董事; [退出] 曾小年 董事; [退出] 张娴 董事; [退出] 雷冰 经理; 苏志平 监事 [退出] | 2019-04-02 |
董事 经理 监事 | 雷冰*, 周玉宝 | 曹红波, [退出] 雷冰*, 梅菊, [退出] 苏志平, [退出] 熊春锦, [退出] 曾小年, [退出] 张娴, [退出] 周玉宝 | 2019-04-02 |
董事 经理 监事 | 雷冰* 执行董事 雷冰* 经理 周玉宝 监事 注:标有*标志的为法定代表人 | 熊春锦 董事长 [退出] 梅菊 董事 [退出] 周玉宝 董事 雷冰* 董事 曹红波 董事 [退出] 曾小年 董事 [退出] 张娴 董事 [退出] 雷冰* 经理 苏志平 监事 [退出] 注:标有*标志的为法定代表人 | 2019-04-02 |
企业类型 | 其他有限责任公司 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 2018-12-29 |
投资人 | 北京德道通文化传播有限公司 法人股东 [新增] 雷冰 自然人股东 | 熊春锦 自然人股东 [退出] 雷冰 自然人股东 曹红波 自然人股东 [退出] 梅菊 自然人股东 [退出] 张娴 自然人股东 [退出] 曾小年 自然人股东 [退出] 周玉宝 自然人股东 [退出] | 2018-12-29 |
经营范围 | 经营电信业务;从事互联网文化活动;出版物零售;出版物批发;批发、零售食品。组织文化艺术交流(不含演出);承办展览展示;经济信息咨询(不含中介服务);技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询、技术推广;电脑动画设计;设计、制作、代理、发布广告;委托加工印刷品;会议服务;翻译服务;劳务服务;计算机技术培训;书画培训;软件开发;销售日用品、文化用品、体育用品、工艺美术品、电子产品、金属材料及制品、玩具、仪器仪表、医疗器械、服装鞋帽、化妆品、针纺织品、珠宝首饰、计算机、软件及辅助设备、家用电器、机械设备、通讯设备、不再分装的包装种子、金属制品、塑料制品、橡胶制品、建筑材料。企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;从事互联网文化活动、出版物批发、出版物零售、批发、零售食品、经营电信业务以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。 | 图书、报纸、期刊、电子出版物、音像制品(出版物经营许可证有效期至2022年04月30日)。组织文化艺术交流;承办展览展示;经济信息咨询(不含中介服务);技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询、技术推广;电脑动画设计;设计、制作、代理、发布广告;委托加工印刷品;会议服务;翻译服务;劳务服务;计算机技术培训;书画培训;软件开发;销售日用品、文化用品、体育用品、工艺美术品、电子产品、玩具、仪器仪表、医疗器械、服装鞋帽、化妆品、针纺织品、珠宝首饰、计算机、软件及辅助设备、家用电器、机械设备、通讯设备、不再分装的包装种子、金属制品、塑料制品、橡胶制品。企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。 | 2018-12-29 |
经营范围 | 图书、报纸、期刊、电子出版物、音像制品(出版物经营许可证有效期至2022年04月30日)。组织文化艺术交流;承办展览展示;经济信息咨询(不含中介服务);技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询、技术推广;电脑动画设计;设计、制作、代理、发布广告;委托加工印刷品;会议服务;翻译服务;劳务服务;计算机技术培训;书画培训;软件开发;销售日用品、文化用品、体育用品、工艺美术品、电子产品、玩具、仪器仪表、医疗器械、服装鞋帽、化妆品、针纺织品、珠宝首饰、计算机、软件及辅助设备、家用电器、机械设备、通讯设备、不再分装的包装种子、金属制品、塑料制品、橡胶制品。企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。 | 批发图书、报纸、期刊、电子出版物。组织文化艺术交流;承办展览展示;经济信息咨询(不含中介服务);技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询、技术推广;电脑动画设计;设计、制作、代理、发布广告;委托加工印刷品;会议服务;翻译服务;劳务服务;计算机技术培训;书画培训;软件开发;销售日用品、文化用品、体育用品、工艺美术品、电子产品、玩具、仪器仪表、医疗器械、服装鞋帽、化妆品、针纺织品、珠宝首饰、计算机、软件及辅助设备、家用电器、机械设备、通讯设备、新鲜水果、新鲜蔬菜、不再分装的包装种子、金属制品、塑料制品、橡胶制品。企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。 | 2018-02-08 |
董事 经理 监事 | 熊春锦 董事长; 梅菊 董事; [新增] 周玉宝 董事; [新增] 雷冰 董事; [新增] 曹红波 董事; 曾小年 董事; [新增] 张娴 董事; 雷冰 经理; [新增] 苏志平 监事 [新增] | 曹红波 董事长; 张娴 董事; 熊春锦 董事; 曹红波 经理; 王传胜 监事 [退出] | 2016-11-25 |
董事 经理 监事 | 曹红波, 雷冰*, [新增] 梅菊, [新增] 苏志平, [新增] 熊春锦, 曾小年, [新增] 张娴, 周玉宝 [新增] | 曹红波*, 王传胜, [退出] 熊春锦, 张娴 | 2016-11-25 |
投资人 | 变更后(注:标有*标志的为法定代表人) 熊春锦 董事长 张娴 董事 曹红波 董事 曾小年 董事 [新增] 周玉宝 董事 [新增] 雷冰* 董事 [新增] 梅菊 董事 [新增] 雷冰* 经理 [新增] 苏志平 监事 [新增] | 变更前(注:标有*标志的为法定代表人) 曹红波* 董事长 熊春锦 董事 张娴 董事 曹红波* 经理 王传胜 监事 [退出] | 2016-11-25 |
董事 经理 监事 | 熊春锦 董事长 张娴 董事 曹红波 董事 曾小年 董事 [新增] 周玉宝 董事 [新增] 雷冰* 董事 [新增] 梅菊 董事 [新增] 雷冰* 经理 [新增] 苏志平 监事 [新增] 注:标有*标志的为法定代表人 | 曹红波* 董事长 熊春锦 董事 张娴 董事 曹红波* 经理 王传胜 监事 [退出] 注:标有*标志的为法定代表人 | 2016-11-25 |
投资人 | 熊春锦 自然人股东 雷冰 自然人股东 [新增] 曹红波 自然人股东 梅菊 自然人股东 [新增] 张娴 自然人股东 曾小年 自然人股东 [新增] 周玉宝 自然人股东 [新增] | 熊春锦 自然人股东 张娴 自然人股东 曹红波 自然人股东 | 2016-11-25 |
法定代表人 | 雷冰 | 曹红波 | 2016-11-25 |
经营范围 | 批发图书、报纸、期刊、电子出版物。组织文化艺术交流;承办展览展示;经济信息咨询(不含中介服务);教育科技开发;医药技术开发、技术咨询、技术转让;电脑动画设计;设计、制作、代理、发布广告;委托加工印刷品;会议服务;翻译服务;劳务服务;计算机技术培训;书画培训;销售日用品、文化用品、体育用品、工艺美术品、电子产品、玩具、仪器仪表、医疗器械I类。依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。 | 批发图书、报纸、期刊、电子出版物。组织文化艺术交流;承办展览展示;经济信息咨询(不含中介服务);技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询、技术推广;电脑动画设计;设计、制作、代理、发布广告;委托加工印刷品;会议服务;翻译服务;劳务服务;计算机技术培训;书画培训;软件开发;销售日用品、文化用品、体育用品、工艺美术品、电子产品、玩具、仪器仪表、医疗器械、服装鞋帽、化妆品、针纺织品、珠宝首饰、计算机、软件及辅助设备、家用电器、机械设备、通讯设备、新鲜水果、新鲜蔬菜、不再分装的包装种子、金属制品、塑料制品、橡胶制品。依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。 | 2015-12-01 |
经营范围 | 批发图书、报纸、期刊、电子出版物。组织文化艺术交流;承办展览展示;经济信息咨询(不含中介服务);技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询、技术推广;电脑动画设计;设计、制作、代理、发布广告;委托加工印刷品;会议服务;翻译服务;劳务服务;计算机技术培训;书画培训;软件开发;销售日用品、文化用品、体育用品、工艺美术品、电子产品、玩具、仪器仪表、医疗器械、服装鞋帽、化妆品、针纺织品、珠宝首饰、计算机、软件及辅助设备、家用电器、机械设备、通讯设备、新鲜水果、新鲜蔬菜、不再分装的包装种子、金属制品、塑料制品、橡胶制品。依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。 | 批发图书、报纸、期刊、电子出版物。组织文化艺术交流;承办展览展示;经济信息咨询(不含中介服务);教育科技开发;医药技术开发、技术咨询、技术转让;电脑动画设计;设计、制作、代理、发布广告;委托加工印刷品;会议服务;翻译服务;劳务服务;计算机技术培训;书画培训;销售日用品、文化用品、体育用品、工艺美术品、电子产品、玩具、仪器仪表、医疗器械I类。依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。 | 2015-12-01 |
董事 经理 监事 | 曹红波 董事长; 张娴 董事; 熊春锦 董事; 曹红波 经理; 王传胜 监事 | 张娴 董事长; 熊春锦 董事; 曹红波 董事; 曹红波 经理; 王传胜 监事 | 2015-10-14 |
董事 经理 监事 | 曹红波*, 王传胜, 熊春锦, 张娴 | 曹红波, 王传胜, 熊春锦, 张娴* | 2015-10-14 |
董事 经理 监事 | 曹红波* 董事长 熊春锦 董事 张娴 董事 曹红波* 经理 王传胜 监事 注:标有*标志的为法定代表人 | 张娴* 董事长 曹红波 董事 熊春锦 董事 曹红波 经理 王传胜 监事 注:标有*标志的为法定代表人 | 2015-10-14 |
法定代表人 | 曹红波 | 张娴 | 2015-10-14 |
法定代表人 | 张娴 | 曹红波 | 2015-10-14 |
董事(理事)、经理、监事 | 2015-10-14 | ||
投资人 | 2015-09-09 | ||
董事(理事)、经理、监事 | 2015-09-09 | ||
董事 经理 监事 | 张娴 董事长; 熊春锦 董事; 曹红波 董事; [新增] 曹红波 经理; [新增] 王传胜 监事 | 张娴 董事长; 杨志强 董事; [退出] 熊春锦 董事; 赵祥奎 董事; [退出] 徐玉兰 董事; [退出] 张桓 董事; [退出] 赵祥奎 经理; [退出] 王传胜 监事 | 2015-09-09 |
董事 经理 监事 | 曹红波, [新增] 王传胜, 熊春锦, 张娴* | 王传胜, 熊春锦, 徐玉兰, [退出] 杨志强, [退出] 张桓, [退出] 张娴*, 赵祥奎 [退出] | 2015-09-09 |
董事 经理 监事 | 张娴* 董事长 曹红波 董事 [新增] 熊春锦 董事 曹红波 经理 [新增] 王传胜 监事 注:标有*标志的为法定代表人 | 张娴* 董事长 徐玉兰 董事 [退出] 张桓 董事 [退出] 杨志强 董事 [退出] 熊春锦 董事 赵祥奎 董事 [退出] 赵祥奎 经理 [退出] 王传胜 监事 注:标有*标志的为法定代表人 | 2015-09-09 |
投资人 | 熊春锦 自然人股东 张娴 自然人股东 曹红波 自然人股东 [新增] | 熊春锦 自然人股东 赵祥奎 自然人股东 [退出] 张桓 自然人股东 [退出] 杨志强 自然人股东 [退出] 徐玉兰 自然人股东 [退出] 张娴 自然人股东 | 2015-09-09 |
住所 | 北京市昌平区东小口镇天通苑西苑62号楼1层 | 北京市昌平区东小口镇天通苑西苑二区19号楼10门一、二层 | 2014-12-30 |
董事 经理 监事 | 张娴 董事长; 杨志强 董事; 熊春锦 董事; 赵祥奎 董事; 徐玉兰 董事; 张桓 董事; 赵祥奎 经理; 王传胜 监事 | 张桓 董事长; 熊春锦 董事; 徐玉兰 董事; 杨志强 董事; 赵祥奎 董事; 王传胜 监事; 张娴 监事 | 2013-11-27 |
法定代表人 | 张娴 | 张桓 | 2013-11-27 |
董事 经理 监事 | 张娴* 董事长 徐玉兰 董事 张桓 董事 杨志强 董事 熊春锦 董事 赵祥奎 董事 赵祥奎 经理 王传胜 监事 注:标有*标志的为法定代表人 | 张桓* 董事长 杨志强 董事 徐玉兰 董事 赵祥奎 董事 熊春锦 董事 张娴 监事 王传胜 监事 注:标有*标志的为法定代表人 | 2013-11-27 |
经营范围 | 批发图书、报纸、期刊、电子出版物;组织文化艺术交流;承办展览展示;经济信息咨询(不含中介服务);教育科技开发;医药技术开发、技术咨询、技术转让;电脑动画设计;设计、制作、代理、发布广告;委托加工印刷品;会议服务;翻译服务;劳务服务;计算机技术培训;书画培训;销售日用品、文化用品、体育用品、工艺美术品、电子产品、玩具、仪器仪表、医疗器械I类。 | 批发图书、报纸、期刊、电子出版物;组织文化艺术交流;承办展览展示;经济信息咨询(不含中介服务);教育科技开发;医药技术开发、技术咨询、技术转让;电脑动画设计;设计、制作、代理、发布广告;委托加工印刷品;会议服务;翻译服务;劳务服务;计算机技术培训;书画培训;销售日用品、文化用品、化育用品、工艺美术品、电子产品、玩具、仪器仪表、医疗器械I类。 | 2011-07-04 |
本页是 [北京德慧智文化传媒有限责任公司] 在顺企网北京黄页的介绍页,如果您是负责人并希望管理这家公司, 认领该企业后可以删除广告,或者信息有误需要纠正或者删除或者您是负责人并希望管理这家公司,请 [ 联系我们纠正或删除信息 ],您认领该企业后可以获取管理权限,发布供求信息,带来咨询订单,而且页面会移除广告。