变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
董事(理事)、经理、监事 | 孙创业,
余青松,
袁万福 , [新增]
周卫稷 | 陈炜, [退出]
孙创业,
余青松,
周卫稷 | 2021-02-04 |
董事(理事)、经理、监事 | 余青松 董事长;
孙创业 董事;
周卫稷 董事;
孙创业 经理;
陈炜 监事 | 余青松 董事长;
古苑钦 董事; [退出]
周卫稷 董事;
周杰 董事; [退出]
孙创业 董事;
孙创业 经理;
陈炜 监事 | 2020-03-06 |
董事(理事)、经理、监事 | 陈炜,
孙创业,
余青松,
周卫稷 | 陈炜,
古苑钦, [退出]
孙创业,
余青松,
周杰, [退出]
周卫稷 | 2020-03-06 |
董事(理事)、经理、监事 | 余青松 董事长
孙创业 董事
周卫稷 董事
孙创业 经理
陈炜 监事
注:标有标志的为法定代表人 | 余青松 董事长
古苑钦 董事 [退出]
周卫稷 董事
周杰 董事 [退出]
孙创业 董事
孙创业 经理
陈炜 监事
注:标有标志的为法定代表人 | 2020-03-06 |
住所 | 北京市丰台区五圈南路30号院1号楼A座4层403 | 北京市丰台区南四环西路188号十一区2号楼101室(园区) | 2019-12-12 |
董事(理事)、经理、监事 | 余青松 董事长;
古苑钦 董事;
周卫稷 董事; [新增]
周杰 董事;
孙创业 董事;
孙创业 经理;
陈炜 监事 | 杨海洲 董事长; [退出]
余青松 董事;
古苑钦 董事;
孙创业 董事;
周杰 董事;
孙创业 经理;
陈炜 监事 | 2018-01-10 |
董事(理事)、经理、监事 | 陈炜,
古苑钦,
孙创业,
余青松,
周杰,
周卫稷 [新增] | 陈炜,
古苑钦,
孙创业,
杨海洲, [退出]
余青松,
周杰 | 2018-01-10 |
董事(理事)、经理、监事 | 余青松 董事长
孙创业 董事
周杰 董事
古苑钦 董事
周卫稷 董事 [新增]
孙创业 经理
陈炜 监事
注:标有标志的为法定代表人 | 杨海洲 董事长 [退出]
孙创业 董事
周杰 董事
余青松 董事
古苑钦 董事
孙创业 经理
陈炜 监事
注:标有标志的为法定代表人 | 2018-01-10 |
经营范围 | 技术开发、技术咨询、技术服务;软件开发;计算机系统服务;生产电子产品、仪器仪表、通讯器材(限在外埠从事生产活动);销售、维修电子产品、仪器仪表、通讯器材;专业承包;技术进出口、货物进出口。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) | 技术开发、技术咨询、技术服务;软件开发;计算机系统服务;销售、维修电子产品、仪器仪表、通讯器材;专业承包;技术进出口;货物进出口。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) | 2017-12-01 |
经营范围 | 技术开发、技术咨询、技术服务;软件开发;计算机系统服务;生产电子产品、仪器仪表、通讯器材(限在外阜从事生产活动);销售、维修电子产品、仪器仪表、通讯器材;专业承包;技术进出口、货物进出口。企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。 | 技术开发、技术咨询、技术服务;软件开发;计算机系统服务;销售、维修电子产品、仪器仪表、通讯器材;专业承包;技术进出口;货物进出口。企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。 | 2017-12-01 |
董事(理事)、经理、监事 | 杨海洲 董事长;
余青松 董事;
古苑钦 董事; [新增]
孙创业 董事;
周杰 董事; [新增]
孙创业 经理;
陈炜 监事 [新增] | 陈华生 董事长; [退出]
杨海洲 董事;
张轶 董事; [退出]
余青松 董事;
孙创业 董事;
孙创业 经理;
杨炜岚 监事 [退出] | 2017-09-13 |
董事(理事)、经理、监事 | 陈炜, [新增]
古苑钦, [新增]
孙创业,
杨海洲,
余青松,
周杰 [新增] | 陈华生, [退出]
孙创业,
杨海洲,
杨炜岚, [退出]
余青松,
张轶 [退出] | 2017-09-13 |
经营范围 | 技术开发、技术咨询、技术服务;软件开发;计算机系统服务;销售、维修电子产品、仪器仪表、通讯器材;专业承包;技术进出口;货物进出口。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) | 技术开发、技术咨询、技术服务;软件开发;计算机系统服务;销售、维修电子产品、仪器仪表、通讯器材;专业承包;技术进出口;货物进出口。 | 2017-09-13 |
董事(理事)、经理、监事 | 杨海洲 董事长
孙创业 董事
周杰 董事 [新增]
余青松 董事
古苑钦 董事 [新增]
孙创业 经理
陈炜 监事 [新增]
注:标有标志的为法定代表人 | 陈华生 董事长 [退出]
孙创业 董事
张轶 董事 [退出]
余青松 董事
杨海洲 董事
孙创业 经理
杨炜岚 监事 [退出]
注:标有标志的为法定代表人 | 2017-09-13 |
投资人 | 广州海格通信集团股份有限公司 企业法人
北京世之信科技发展有限公司 企业法人
孙创业 自然人股东
林塔升 自然人股东 [新增] | 广州海格通信集团股份有限公司 企业法人
北京世之信科技发展有限公司 企业法人
孙创业 自然人股东
张轶 自然人股东 [退出] | 2017-09-13 |
经营范围 | 技术开发、技术咨询、技术服务;软件开发;计算机系统服务;销售、维修电子产品、仪器仪表、通讯器材;专业承包;技术进出口;货物进出口。企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。 | 技术开发、技术服务、技术咨询、技术服务;软件开发;计算机系统服务;销售、维修电子产品、仪器仪表、通讯器材;专业承包;技术进出口;货物进出口。 | 2017-09-13 |
法定代表人 | 孙创业 | 陈华生 | 2017-09-13 |
经营范围 | 技术开发、技术咨询、技术服务;软件开发;计算机系统服务;销售、维修电子产品、仪器仪表、通讯器材;专业承包;技术进出口;货物进出口。 | 技术开发、技术服务、技术咨询、技术服务;软件开发;计算机系统服务;销售、维修电子产品、仪器仪表、通讯器材;专业承包;技术进出口;货物进出口。 | 2014-12-11 |