变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
经营范围 | 出版物零售;销售食品。技术开发、技术服务、技术转让;计算机技术培训;设计、制作、代理、发布广告;会议服务;承办展览展示活动;企业策划、设计;市场调查、投资咨询;企业管理咨询;动画片、电视综艺、专题片制作、发行;互联网信息服务业务(除新闻、出版、教育、医疗保健、药品、医疗器械以外的内容)。企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;出版物零售、销售食品以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。 | 动画片,电视综艺,专题片制作、发行;互联网信息服务业务(除新闻、出版、教育、医疗保健、药品、医疗器械以外的内容)。技术开发、技术服务、技术转让;计算机技术培训;设计、制作、代理、发布广告;会议服务;承办展览展示活动;企业策划、设计;市场调查、投资咨询;企业管理咨询。企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。 | 2020-02-19 |
住所 | 北京市海淀区永定河路26号50幢01层101-96 | 北京市海淀区创业中路36号五层501室 | 2019-11-07 |
董事 经理 监事 | 邓鑫鑫 执行董事; [新增]
邓鑫鑫 经理; [新增]
张文娟 监事 [新增] | 王利芬 执行董事; [退出]
耿耀华 经理; [退出]
马平 监事 [退出] | 2019-08-30 |
董事 经理 监事 | 邓鑫鑫*, [新增]
张文娟 [新增] | 耿耀华*, [退出]
马平, [退出]
王利芬 [退出] | 2019-08-30 |
董事 经理 监事 | 邓鑫鑫* 执行董事 [新增]
邓鑫鑫* 经理 [新增]
张文娟 监事 [新增]
注:标有*标志的为法定代表人 | 王利芬 执行董事 [退出]
耿耀华* 经理 [退出]
马平 监事 [退出]
注:标有*标志的为法定代表人 | 2019-08-30 |
法定代表人 | 邓鑫鑫 | 耿耀华 | 2019-08-30 |
股东改变姓名或名称 | 北京优众赢科技发展中心(有限合伙) 法人股东 [名称变更]
北京银杏未来科技发展中心(有限合伙) 法人股东 | 北京优众赢科技发展中心(普通合伙) 法人股东
北京银杏未来科技发展中心(有限合伙) 法人股东 | 2019-03-06 |
股东改变姓名或名称 | 北京优众赢科技发展中心(有限合伙) [名称变更]
北京银杏未来科技发展中心(有限合伙) | 北京优众赢科技发展中心(普通合伙)
北京银杏未来科技发展中心(有限合伙) | 2019-03-06 |
董事 经理 监事 | 王利芬 执行董事;
耿耀华 经理; [新增]
马平 监事 | 王利芬 执行董事;
王利芬 经理;
马平 监事 | 2018-11-15 |
董事 经理 监事 | 耿耀华*, [新增]
马平,
王利芬 | 马平,
王利芬* | 2018-11-15 |
董事 经理 监事 | 王利芬 执行董事
耿耀华* 经理 [新增]
马平 监事
注:标有*标志的为法定代表人 | 王利芬* 执行董事
王利芬* 经理
马平 监事
注:标有*标志的为法定代表人 | 2018-11-15 |
企业类型 | 其他有限责任公司 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 2018-11-15 |
投资人 | 北京优众赢科技发展中心(普通合伙) 法人股东 [新增]
北京银杏未来科技发展中心(有限合伙) 法人股东 [新增] | 王利芬 自然人股东 [退出]
巨人投资有限公司 企业法人 [退出]
柳传志 自然人股东 [退出]
马云 自然人股东 [退出] | 2018-11-15 |
法定代表人 | 耿耀华 | 王利芬 | 2018-11-15 |
投资人 | 王利芬 自然人股东
巨人投资有限公司 企业法人
柳传志 自然人股东
马云 自然人股东 | 王利芬 自然人股东
巨人投资有限公司 企业法人
熊新翔 自然人股东 [退出]
马平 自然人股东 [退出]
柳传志 自然人股东
马云 自然人股东 | 2016-03-16 |
投资人 | | | 2016-03-16 |
法定代表人 | 刘伟强 | 王利芬 | 2016-01-29 |
投资人 | | | 2016-01-29 |
董事(理事)、经理、监事 | | | 2016-01-29 |
董事 经理 监事 | 王利芬 执行董事;
王利芬 经理;
马平 监事 [新增] | 刘伟强 执行董事; [退出]
刘伟强 经理; [退出]
王利芬 监事 | 2016-01-29 |
董事 经理 监事 | 马平, [新增]
王利芬* | 刘伟强*, [退出]
王利芬 | 2016-01-29 |
董事 经理 监事 | 变更后
王利芬 自然人股东
巨人投资有限公司 企业法人
柳传志 自然人股东
马云 自然人股东 | 变更前
王利芬 自然人股东
巨人投资有限公司 企业法人
熊新翔 自然人股东 [退出]
马平 自然人股东 [退出]
柳传志 自然人股东
马云 自然人股东 | 2016-01-29 |
投资人 | 变更后
王利芬 自然人股东
巨人投资有限公司 企业法人
柳传志 自然人股东
马云 自然人股东 | 变更前
王利芬 自然人股东
巨人投资有限公司 企业法人
熊新翔 自然人股东 [退出]
马平 自然人股东 [退出]
柳传志 自然人股东
马云 自然人股东 | 2016-01-29 |
董事 经理 监事 | 王利芬* 执行董事
王利芬* 经理
马平 监事 [新增]
注:标有*标志的为法定代表人 | 刘伟强* 执行董事 [退出]
刘伟强* 经理 [退出]
王利芬 监事
注:标有*标志的为法定代表人 | 2016-01-29 |
投资人 | 王利芬 自然人股东
巨人投资有限公司 企业法人
熊新翔 自然人股东 [新增]
马平 自然人股东 [新增]
柳传志 自然人股东
马云 自然人股东 | 王利芬 自然人股东
刘伟强 自然人股东 [退出]
巨人投资有限公司 企业法人
柳传志 自然人股东
马云 自然人股东 | 2016-01-29 |
法定代表人 | 王利芬 | 刘伟强 | 2016-01-29 |
经营范围 | 动画片,电视综艺,专题片制作、发行;互联网信息服务业务(除新闻、出版、教育、医疗保健、药品、医疗器械以外的内容)。技术开发、技术服务、技术转让;计算机技术培训;设计、制作、代理、发布广告;会议服务;承办展览展示活动;企业策划、设计;市场调查、投资咨询;企业管理咨询。(未取得行政许可的项目除外) | 动画片,电视综艺,专题片制作、发行;互联网信息服务业务(除新闻、出版、教育、医疗保健、药品、医疗器械以外的内容)。技术开发、技术服务、技术转让;计算机技术培训;设计、制作、代理、发布广告;会议服务;承办展览展示活动;企业策划、设计;市场调查、投资咨询;企业管理咨询。(未取得行政许可的项目除外) | 2014-12-24 |
经营范围 | 动画片,电视综艺,专题片制作、发行;互联网信息服务业务(除新闻、出版、教育、医疗保健、药品、医疗器械以外的内容)。技术开发、技术服务、技术转让;计算机技术培训;设计、制作、代理、发布广告;会议服务;承办展览展示活动;企业策划、设计;市场调查、投资咨询;企业管理咨询。
(未取得行政许可的项目除外) | 动画片,电视综艺,专题片制作、发行;互联网信息服务业务(除新闻、出版、教育、医疗保健、药品、医疗器械以外的内容)。技术开发、技术服务、技术转让;计算机技术培训;设计、制作、代理、发布广告;会议服务;承办展览展示活动;企业策划、设计;市场调查、投资咨询;企业管理咨询。(未取得行政许可的项目除外) | 2014-12-24 |
董事 经理 监事 | 刘伟强* 执行董事
刘伟强* 经理
韩佩 监事
注:标有*标志的为法定代表人 | 刘伟强* 执行董事
刘伟强* 经理
韩佩 监事
注:标有*标志的为法定代表人 | 2014-02-28 |
投资人 | 刘伟强 自然人股东 [新增] | 无 | 2014-02-28 |
实收资本 | 1136.56( + 13.656% ) | 1000 | 2011-12-02 |
注册资本 | 1136.56( + 13.656% ) | 1000 | 2011-12-02 |
认缴的出资额 认缴的出资方式 认缴的出资时间 实缴的出资额 实缴的出资方式 实缴的出资时间 投资人 | 王利芬 700 自然人股东
刘伟强 300 自然人股东
巨人投资有限公司 113.6 企业法人 [新增]
柳传志 11.6 自然人股东 [新增]
马云 11.36 自然人股东 [新增] | 王利芬 700 自然人股东
刘伟强 300 自然人股东 | 2011-12-02 |
经营范围 | 动画片,电视综艺,专题片制作、发行;互联网信息服务业务(除新闻、出版、教育、医疗保健、药品、医疗器械以外的内容)。技术开发、技术服务、技术转让;计算机技术培训;设计、制作、代理、发布广告;会议服务;承办展览展示活动;企业策划、设计;市场调查、投资咨询;企业管理咨询。(未取得行政许可的项目除外) | 法律、行政法规、国务院决定禁止的,不得经营;法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的,经审批机关批准并经工商行政管理机关登记注册后方可经营;法律、行政法规、国务院决定未规定许可的,自主选择经营项目开展经营活动。 | 2011-12-02 |
实收资本 | 1136.56 万元( + 13.656% ) | 1000 万元 | 2011-12-02 |
注册资本 | 1136.56万元( + 13.656% ) | 1000万元 | 2011-12-02 |
董事 经理 监事 | 刘伟强 执行董事;
刘伟强 经理;
王利芬 监事 [新增] | 刘伟强 执行董事;
刘伟强 经理;
韩佩 监事 [退出] | 2010-01-13 |
注册资本 | 1000( + 233.33333% ) | 300 | 2010-01-13 |
实收资本 | 1000( + 233.33333% ) | 300 | 2010-01-13 |
注册资本 | 1000万元( + 233.33333% ) | 300万元 | 2010-01-13 |
董事 经理 监事 | 刘伟强* 执行董事
刘伟强* 经理
王利芬 监事 [新增]
注:标有*标志的为法定代表人 | 刘伟强* 执行董事
刘伟强* 经理
韩佩 监事 [退出]
注:标有*标志的为法定代表人 | 2010-01-13 |
企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 有限责任公司(自然人独资) | 2010-01-13 |
认缴的出资额 认缴的出资方式 认缴的出资时间 实缴的出资额 实缴的出资方式 实缴的出资时间 投资人 | 王利芬 700 自然人股东 [新增]
刘伟强 300 自然人股东 | 刘伟强 300 自然人股东 | 2010-01-13 |
实收资本 | 1000 万元( + 233.33333% ) | 300 万元 | 2010-01-13 |
企业名称 | 北京优视米网络科技有限公司 | 北京远思创文科技有限公司 | 2009-07-06 |
董事 经理 监事 | - | 刘伟强 执行董事;
刘伟强 经理;
韩佩 监事 | 2009-06-03 |