变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
投资人 | 宁波梅山保税港区普隆企业管理合伙企业(有限合伙), [新增]
企业法人,
普天信息技术有限公司,
企业法人,
上海博风企业集团有限公司,
企业法人 | 普天信息技术有限公司,
企业法人,
上海博风企业集团有限公司,
企业法人 | 2022-06-28 |
董事 经理 监事 | 胡炜*,
惠军,
吕伯轩,
慕刚,
南雄斌,
秦玖英,
田盛元,
肖丙勇,
钟华 [新增] | 胡炜*,
惠军,
吕伯轩,
慕刚,
南雄斌,
秦玖英,
田盛元,
肖丙勇,
郑建海 [退出] | 2022-01-18 |
住所 | 北京市海淀区海淀北二街6号14层1411 | 北京市海淀区海淀北二街6号9层9A | 2021-04-01 |
经营范围 | 计算机信息技术软件、无线设计终端设备、电子产品、保健用品的研究、开发、销售;与上述业务相关的系统集成、投资;网络技术、通信设备、机械电器、仪器仪表的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;销售计算机硬件及辅助设备、通信设备、机械电器、仪器仪表、医疗器械I类、医疗器械II类、文化用品、工艺美术品、化工产品(不含危险化学品及一类易制毒化学品)(除电子产品、服装等实体店);货物进出口、技术进出口、代理进出口(国家限定或禁止进出口的商品及技术除外);居家养老服务;企业管理咨询;物业管理;工程管理服务;专业承包;施工总承包;会议服务;产品设计;销售食品(除电子产品、服装等实体店);集中养老服务;销售第三类医疗器械(除电子产品、服装等实体店);人力资源服务。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;集中养老服务、人力资源服务、销售第三类医疗器械、销售食品以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) | 计算机信息技术软件、无线设计终端设备、电子产品、保健用品的研究、开发、销售;与上述业务相关的系统集成、投资;网络技术、通信设备、机械电器、仪器仪表的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;销售计算机硬件及辅助设备、通信设备、机械电器、仪器仪表、医疗器械I类、医疗器械II类、文化用品、工艺美术品、化工产品(不含危险化学品及一类易制毒化学品);货物进出口、技术进出口、代理进出口(国家限定或禁止进出口的商品及技术除外);居家养老服务;企业管理咨询;物业管理;工程管理服务;专业承包;施工总承包;会议服务;产品设计;销售食品;集中养老服务;销售第三类医疗器械;人力资源服务。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;集中养老服务、人力资源服务、销售第三类医疗器械、销售食品以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) | 2021-04-01 |
董事 经理 监事 | 郑建海,
肖丙勇,
秦玖英,
田盛元,
南雄斌,
胡炜*,
慕刚,
惠军, [新增]
吕伯轩 [新增] | 南雄斌,
田盛元,
慕刚,
胡炜*,
肖丙勇,
郑建海,
秦玖英,
吴建设 [退出] | 2020-12-08 |
董事 经理 监事 | 胡炜* 董事长
慕刚 董事
惠军 董事 [新增]
秦玖英 董事
田盛元 董事
吕伯轩 经理 [新增]
肖丙勇 监事会主席
郑建海 监事
南雄斌 监事
注:标有*标志的为法定代表人 | 胡炜* 董事长
秦玖英 董事
慕刚 董事
吴建设 董事 [退出]
田盛元 董事
胡炜* 经理
肖丙勇 监事会主席
郑建海 监事
南雄斌 监事
注:标有*标志的为法定代表人 | 2020-12-08 |
经营范围 | 计算机信息技术软件、无线设计终端设备、电子产品、保健用品的研究、开发、销售;与上述业务相关的系统集成、投资;网络技术、通信设备、机械电器、仪器仪表的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;销售计算机硬件及辅助设备、通信设备、机械电器、仪器仪表、医疗器械I类、医疗器械II类、文化用品、工艺美术品、化工产品(不含危险化学品及一类易制毒化学品);货物进出口、技术进出口、代理进出口(国家限定或禁止进出口的商品及技术除外);居家养老服务;企业管理咨询;物业管理;工程管理服务;专业承包;施工总承包;会议服务;产品设计;销售食品;集中养老服务;销售第三类医疗器械;人力资源服务。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;集中养老服务、人力资源服务、销售第三类医疗器械、销售食品以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) | 计算机信息技术软件、无线设计终端设备、电子产品、保健用品的研究、开发、销售;与上述业务相关的系统集成、投资;网络技术、通信设备、机械电器、仪器仪表的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;销售计算机硬件及辅助设备、通信设备、机械电器、仪器仪表、医疗器械I类、II类、文化用品、工艺美术品、化工产品(不含危险化学品及一类易制毒化学品);货物进出口、技术进出口、代理进出口(国家限定或禁止进出口的商品及技术除外);居家养老服务;企业管理咨询;物业管理;销售食品;集中养老服务;销售第三类医疗器械;人力资源服务。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;集中养老服务、人力资源服务、销售第三类医疗器械、销售食品以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) | 2020-12-08 |
董事 经理 监事 | 胡炜 董事长;
秦玖英 董事;
慕刚 董事;
吴建设 董事; [新增]
田盛元 董事;
胡炜 经理;
肖丙勇 监事会主席;
郑建海 监事;
南雄斌 监事 | 胡炜 董事长;
杨涛 董事; [退出]
慕刚 董事;
秦玖英 董事;
田盛元 董事;
胡炜 经理;
肖丙勇 监事会主席;
郑建海 监事;
南雄斌 监事 | 2020-05-26 |
经营范围 | 计算机信息技术软件、无线设计终端设备、电子产品、保健用品的研究、开发、销售;与上述业务相关的系统集成、投资;网络技术、通信设备、机械电器、仪器仪表的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;销售计算机硬件及辅助设备、通信设备、机械电器、仪器仪表、医疗器械I类、II类、文化用品、工艺美术品、化工产品(不含危险化学品及一类易制毒化学品);货物进出口、技术进出口、代理进出口(国家限定或禁止进出口的商品及技术除外);居家养老服务;企业管理咨询;物业管理;销售食品;集中养老服务;销售第三类医疗器械;人力资源服务。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;集中养老服务、人力资源服务、销售第三类医疗器械、销售食品以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) | 集中养老服务;人力资源服务;销售食品;销售第三类医疗器械;计算机信息技术软件、无线设计终端设备、电子产品、保健用品的研究、开发、销售;与上述业务相关的系统集成、投资;网络技术、通信设备、机械电器、仪器仪表的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;销售计算机硬件及辅助设备、通信设备、机械电器、仪器仪表、医疗器械I类、II类、文化用品、工艺美术品、化工产品(不含危险化学品及一类易制毒化学品);货物进出口、技术进出口、代理进出口(国家限定或禁止进出口的商品及技术除外);居家养老服务;企业管理咨询。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;销售食品、集中养老服务、销售第三类医疗器械、人力资源服务以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) | 2020-05-26 |
董事 经理 监事 | 胡炜*,
慕刚,
南雄斌,
秦玖英,
田盛元,
吴建设, [新增]
肖丙勇,
郑建海 | 胡炜*,
慕刚,
南雄斌,
秦玖英,
田盛元,
肖丙勇,
杨涛, [退出]
郑建海 | 2020-05-26 |
董事 经理 监事 | 胡炜* 董事长
秦玖英 董事
慕刚 董事
吴建设 董事 [新增]
田盛元 董事
胡炜* 经理
肖丙勇 监事会主席
郑建海 监事
南雄斌 监事
注:标有*标志的为法定代表人 | 胡炜* 董事长
杨涛 董事 [退出]
慕刚 董事
秦玖英 董事
田盛元 董事
胡炜* 经理
肖丙勇 监事会主席
郑建海 监事
南雄斌 监事
注:标有*标志的为法定代表人 | 2020-05-26 |
经营范围 | 销售食品;集中养老服务;销售第三类医疗器械;人力资源服务;计算机信息技术软件、无线设计终端设备、电子产品、保健用品的研究、开发、销售;与上述业务相关的系统集成、投资;网络技术、通信设备、机械电器、仪器仪表的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;销售计算机硬件及辅助设备、通信设备、机械电器、仪器仪表、医疗器械I类、II类、文化用品、工艺美术品、化工产品(不含危险化学品及一类易制毒化学品);货物进出口、技术进出口、代理进出口(国家限定或禁止进出口的商品及技术除外);居家养老服务;企业管理咨询;物业管理。市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;集中养老服务、人力资源服务、销售第三类医疗器械、销售食品以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。 | 集中养老服务;人力资源服务;销售食品;销售第三类医疗器械。计算机信息技术软件、无线设计终端设备、电子产品、保健用品的研究、开发、销售;与上述业务相关的系统集成、投资;网络技术、通信设备、机械电器、仪器仪表的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;销售计算机硬件及辅助设备、通信设备、机械电器、仪器仪表、医疗器械I类、II类、文化用品、工艺美术品、化工产品(不含危险化学品及一类易制毒化学品);货物进出口、技术进出口、代理进出口(国家限定或禁止进出口的商品及技术除外);居家养老服务。企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;销售食品、集中养老服务、销售第三类医疗器械、人力资源服务以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。 | 2020-05-26 |
经营范围 | 集中养老服务;人力资源服务;销售食品;销售第三类医疗器械;计算机信息技术软件、无线设计终端设备、电子产品、保健用品的研究、开发、销售;与上述业务相关的系统集成、投资;网络技术、通信设备、机械电器、仪器仪表的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;销售计算机硬件及辅助设备、通信设备、机械电器、仪器仪表、医疗器械I类、II类、文化用品、工艺美术品、化工产品(不含危险化学品及一类易制毒化学品);货物进出口、技术进出口、代理进出口(国家限定或禁止进出口的商品及技术除外);居家养老服务;企业管理咨询。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;销售食品、集中养老服务、销售第三类医疗器械、人力资源服务以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) | 销售食品;销售医疗器械III类;计算机信息技术软件、无线设计终端设备、电子产品、保健用品的研究、开发、销售;与上述业务相关的系统集成、投资;网络技术、通信设备、机械电器、仪器仪表的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;销售计算机硬件及辅助设备、通信设备、机械电器、仪器仪表、医疗器械I类、II类、文化用品、工艺美术品、化工产品(不含危险化学品及一类易制毒化学品);货物进出口、技术进出口、代理进出口(国家限定或禁止进出口的商品及技术除外);居家养老服务。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;销售食品以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) | 2019-07-02 |
经营范围 | 集中养老服务;人力资源服务;销售食品;销售第三类医疗器械。计算机信息技术软件、无线设计终端设备、电子产品、保健用品的研究、开发、销售;与上述业务相关的系统集成、投资;网络技术、通信设备、机械电器、仪器仪表的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;销售计算机硬件及辅助设备、通信设备、机械电器、仪器仪表、医疗器械I类、II类、文化用品、工艺美术品、化工产品(不含危险化学品及一类易制毒化学品);货物进出口、技术进出口、代理进出口(国家限定或禁止进出口的商品及技术除外);居家养老服务。企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;销售食品、集中养老服务、销售第三类医疗器械、人力资源服务以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。 | 销售食品;销售医疗器械III类。计算机信息技术软件、无线设计终端设备、电子产品、保健用品的研究、开发、销售;与上述业务相关的系统集成、投资;网络技术、通信设备、机械电器、仪器仪表的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;销售计算机硬件及辅助设备、通信设备、机械电器、仪器仪表、医疗器械I类、II类、文化用品、工艺美术品、化工产品(不含危险化学品及一类易制毒化学品);货物进出口、技术进出口、代理进出口(国家限定或禁止进出口的商品及技术除外);居家养老服务。企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;销售食品以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。 | 2019-07-02 |
董事 经理 监事 | 胡炜 董事长;
田盛元 董事;
秦玖英 董事; [新增]
慕刚 董事;
杨涛 董事; [新增]
胡炜 经理;
肖丙勇 监事会主席; [新增]
南雄斌 监事;
郑建海 监事 [新增] | 田盛元 董事长;
严春莹 董事; [退出]
胡炜 董事;
王靖 董事; [退出]
慕刚 董事;
胡炜 经理;
李海琼 监事会主席; [退出]
王少彦 监事; [退出]
南雄斌 监事 | 2019-03-28 |
董事 经理 监事 | 胡炜*,
慕刚,
南雄斌,
秦玖英, [新增]
田盛元,
肖丙勇, [新增]
杨涛, [新增]
郑建海 [新增] | 胡炜,
李海琼, [退出]
慕刚,
南雄斌,
田盛元*,
王靖, [退出]
王少彦, [退出]
严春莹 [退出] | 2019-03-28 |
董事 经理 监事 | 胡炜* 董事长
田盛元 董事
秦玖英 董事 [新增]
慕刚 董事
杨涛 董事 [新增]
胡炜* 经理
肖丙勇 监事会主席 [新增]
南雄斌 监事
郑建海 监事 [新增]
注:标有*标志的为法定代表人 | 田盛元* 董事长
严春莹 董事 [退出]
胡炜 董事
王靖 董事 [退出]
慕刚 董事
胡炜 经理
李海琼 监事会主席 [退出]
王少彦 监事 [退出]
南雄斌 监事
注:标有*标志的为法定代表人 | 2019-03-28 |
法定代表人 | 胡炜 | 田盛元 | 2019-03-28 |
注册资本 | 10000( + 300% ) | 2500 | 2018-05-15 |
注册资本 | 10000万( + 300% ) | 2500万 | 2018-05-15 |
认缴的出资额 认缴的出资方式 认缴的出资时间 | 上海博风企业集团有限公司 企业法人
普天信息技术有限公司 企业法人 | 上海博风企业集团有限公司 企业法人
普天信息技术有限公司 企业法人 | 2018-05-15 |
经营范围 | 销售食品;销售医疗器械III类。计算机信息技术软件、无线设计终端设备、电子产品、保健用品的研究、开发、销售;与上述业务相关的系统集成、投资;网络技术、通信设备、机械电器、仪器仪表的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;销售计算机硬件及辅助设备、通信设备、机械电器、仪器仪表、医疗器械I类、II类、文化用品、工艺美术品、化工产品(不含危险化学品及一类易制毒化学品);货物进出口、技术进出口、代理进出口(国家限定或禁止进出口的商品及技术除外);居家养老服务。企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;销售食品以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。 | 销售食品。计算机信息技术软件、无线设计终端设备、电子产品、保健用品的研究、开发、销售;与上述业务相关的系统集成、投资;网络技术、通信设备、机械电器、仪器仪表的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;销售计算机硬件及辅助设备、通信设备、机械电器、仪器仪表、医疗器械I类、II类、III类;货物进出口、技术进出口、代理进出口(国家限定或禁止进出口的商品及技术除外);居家养老服务。企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;销售食品以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。 | 2018-05-15 |
注册资本 | 10000万元( + 300% ) | 2500万元 | 2018-05-15 |
经营范围 | 销售食品。计算机信息技术软件、无线设计终端设备、电子产品、保健用品的研究、开发、销售;与上述业务相关的系统集成、投资;网络技术、通信设备、机械电器、仪器仪表的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;销售计算机硬件及辅助设备、通信设备、机械电器、仪器仪表、医疗器械I类、II类、III类;货物进出口、技术进出口、代理进出口(国家限定或禁止进出口的商品及技术除外);居家养老服务。企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;销售食品以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。 | 销售食品。计算机信息技术软件、无线设计终端设备、电子产品、保健用品的研究、开发、销售;与上述业务相关的系统集成、投资;网络技术、通信设备、机械电器、仪器仪表的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;销售计算机硬件及辅助设备、通信设备、机械电器、仪器仪表、医疗器械I类、II类、III类;货物进出口、技术进出口、代理进出口(国家限定或禁止进出口的商品及技术除外)。销售食品以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。 | 2017-06-08 |
董事 经理 监事 | 田盛元 董事长;
王靖 董事;
胡炜 董事;
严春莹 董事; [新增]
慕刚 董事;
胡炜 经理;
李海琼 监事会主席;
南雄斌 监事;
王少彦 监事 | 田盛元 董事长;
王靖 董事;
胡炜 董事;
吕伯轩 董事; [退出]
慕刚 董事;
胡炜 经理;
李海琼 监事会主席;
南雄斌 监事;
王少彦 监事 | 2016-01-21 |
董事 经理 监事 | 胡炜,
李海琼,
慕刚,
南雄斌,
田盛元*,
王靖,
王少彦,
严春莹 [新增] | 胡炜,
李海琼,
吕伯轩, [退出]
慕刚,
南雄斌,
田盛元*,
王靖,
王少彦 | 2016-01-21 |
董事 经理 监事 | 田盛元* 董事长
胡炜 董事
王靖 董事
严春莹 董事 [新增]
慕刚 董事
胡炜 经理
李海琼 监事会主席
南雄斌 监事
王少彦 监事
注:标有*标志的为法定代表人 | 田盛元* 董事长
胡炜 董事
王靖 董事
吕伯轩 董事 [退出]
慕刚 董事
胡炜 经理
李海琼 监事会主席
南雄斌 监事
王少彦 监事
注:标有*标志的为法定代表人 | 2016-01-21 |
董事(理事)、经理、监事 | | | 2016-01-21 |