变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
投资人 | 梁璐,自然人股东,
马辉,自然人股东,
宋宾,自然人股东,
田勇,自然人股东,
王一平,自然人股东,
张宽照,自然人股东 | 梁璐,自然人股东,
马辉,自然人股东,
宋宾,自然人股东,
田勇,自然人股东,
王一平,自然人股东,
张宽照,自然人股东,
中国华贸工经有限公司,企业法人 [退出] | 2021-04-15 |
股东改变姓名或名称 | 梁璐,自然人股东,
马辉,自然人股东,
宋宾,自然人股东,
田勇,自然人股东,
王一平,自然人股东,
张宽照,自然人股东,
中国华贸工经有限公司,企业法人 [新增] | 程晋良,自然人股东, [退出]
程琛,自然人股东, [退出]
李海慧,自然人股东, [退出]
梁璐,自然人股东,
刘树模,自然人股东, [退出]
马辉,自然人股东,
秦秀娟,自然人股东, [退出]
申长远,自然人股东, [退出]
宋宾,自然人股东,
汤文海,自然人股东, [退出]
田勇,自然人股东,
王好杰,自然人股东, [退出]
王一平,自然人股东,
韦玉梅,自然人股东, [退出]
张宽照,自然人股东,
张迎,自然人股东, [退出]
周祥,自然人股东 [退出] | 2017-05-04 |
股东改变姓名或名称 投资人 | 1 中国华贸工经有限公司 企业法人 [新增]
2 张宽照 自然人股东
3 王一平 自然人股东
4 马辉 自然人股东
5 宋宾 自然人股东
6 梁璐 自然人股东
7 田勇 自然人股东 | 1 张宽照 自然人股东
2 刘树模 自然人股东 [退出]
3 马辉 自然人股东
4 程琛 自然人股东 [退出]
5 李海慧 自然人股东 [退出]
6 王好杰 自然人股东 [退出]
7 秦秀娟 自然人股东 [退出]
8 王一平 自然人股东
9 宋宾 自然人股东
10 程晋良 自然人股东 [退出]
11 梁璐 自然人股东
12 周祥 自然人股东 [退出]
13 韦玉梅 自然人股东 [退出]
14 张迎 自然人股东 [退出]
15 汤文海 自然人股东 [退出]
16 田勇 自然人股东
17 申长远 自然人股东 [退出] | 2017-05-04 |
股东改变姓名或名称 | 中国华贸工经有限公司 [新增]
张宽照
王一平
马辉
宋宾
梁璐
田勇 | 张宽照
刘树模 [退出]
马辉
程琛 [退出]
李海慧 [退出]
王好杰 [退出]
秦秀娟 [退出]
王一平
宋宾
程晋良 [退出]
梁璐
周祥 [退出]
韦玉梅 [退出]
张迎 [退出]
汤文海 [退出]
田勇
申长远 [退出] | 2017-05-04 |
股东改变姓名或名称 | 中国华贸工经有限公司 [新增]
张宽照
王一平 [新增]
马辉 [新增]
宋宾 [新增]
梁璐 [新增]
田勇 [新增] | 张宽照
程琛 [退出]
马锡润 [退出]
王延辉 [退出]
刘新旺 [退出]
陈力华 [退出] | 2017-05-04 |
投资人 | 中国华贸工经有限公司 企业法人 [新增]
张宽照 自然人股东
王一平 自然人股东
马辉 自然人股东
宋宾 自然人股东
梁璐 自然人股东
田勇 自然人股东 | 张宽照 自然人股东
刘树模 自然人股东 [退出]
马辉 自然人股东
程琛 自然人股东 [退出]
李海慧 自然人股东 [退出]
王好杰 自然人股东 [退出]
秦秀娟 自然人股东 [退出]
王一平 自然人股东
宋宾 自然人股东
程晋良 自然人股东 [退出]
梁璐 自然人股东
周祥 自然人股东 [退出]
韦玉梅 自然人股东 [退出]
张迎 自然人股东 [退出]
汤文海 自然人股东 [退出]
田勇 自然人股东
申长远 自然人股东 [退出] | 2017-05-04 |
投资人 | 张宽照 自然人股东
刘树模 自然人股东
马辉 自然人股东 [新增]
程琛 自然人股东
李海慧 自然人股东
王好杰 自然人股东
秦秀娟 自然人股东
王一平 自然人股东
宋宾 自然人股东 [新增]
程晋良 自然人股东
梁璐 自然人股东
周祥 自然人股东
韦玉梅 自然人股东
张迎 自然人股东
汤文海 自然人股东
田勇 自然人股东
申长远 自然人股东 | 张宽照 自然人股东
梁璐 自然人股东
刘树模 自然人股东
申长远 自然人股东
王好杰 自然人股东
韦玉梅 自然人股东
李海慧 自然人股东
汤文海 自然人股东
王一平 自然人股东
程晋良 自然人股东
周祥 自然人股东
程琛 自然人股东
秦秀娟 自然人股东
田勇 自然人股东
张迎 自然人股东 | 2016-02-14 |
住所 | 北京市海淀区远大西路29号3层370室 | 北京市丰台区南四环中路40号院2号楼1091室 | 2016-02-14 |
住所 | 北京市丰台区南四环中路40号院2号楼1091室 | 北京市海淀区远大西路29号3层370室 | 2016-02-14 |
投资人 | | | 2016-02-14 |
住所 | 北京市海淀区农大南路1号院2号楼2层办公B-210-375 | 北京市丰台区南四环中路40号院2号楼1091室 | 2015-09-18 |
经营范围 | 环境保护专用设备制造-臭氧发生器成套设备(不含表面处理作业)(限分支机构经营)。技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术推广;销售机械设备、电子产品、五金、交电;委托生产臭氧发生器。依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。 | 环境保护专用设备制造-臭氧发生器成套设备(不含表面处理作业)(限分支机构经营)。技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术推广;销售机械设备、电子产品。依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。 | 2015-09-18 |
投资人 | | | 2015-09-18 |
投资人 | 程晋良,自然人股东,
程琛,自然人股东, [新增]
李海慧,自然人股东, [新增]
梁璐,自然人股东, [新增]
刘树模,自然人股东, [新增]
秦秀娟,自然人股东, [新增]
申长远,自然人股东, [新增]
汤文海,自然人股东, [新增]
田勇,自然人股东, [新增]
王好杰,自然人股东, [新增]
王一平,自然人股东,
韦玉梅,自然人股东, [新增]
张宽照,自然人股东,
张迎,自然人股东, [新增]
周祥,自然人股东 [新增] | 程晋良,自然人股东,
刘新旺,自然人股东, [退出]
王延辉,自然人股东, [退出]
王一平,自然人股东,
张宽照,自然人股东 | 2015-09-18 |
经营范围 | 环境保护专用设备制造-臭氧发生器成套设备(不含表面处理作业)(限分支机构经营);技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术推广;销售机械设备、电子产品。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。) | 环境保护专用设备制造-臭氧发生器成套设备(不含表面处理作业)(限分支机构经营);技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术推广;销售机械设备、电子产品、五金、交电;委托生产臭氧发生器。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。) | 2015-09-18 |
投资人 | 张宽照 自然人股东
梁璐 自然人股东
刘树模 自然人股东 [新增]
申长远 自然人股东 [新增]
王好杰 自然人股东 [新增]
韦玉梅 自然人股东 [新增]
李海慧 自然人股东 [新增]
汤文海 自然人股东 [新增]
王一平 自然人股东
程晋良 自然人股东
周祥 自然人股东
程琛 自然人股东
秦秀娟 自然人股东
田勇 自然人股东
张迎 自然人股东 [新增] | 张宽照 自然人股东
王一平 自然人股东
程晋良 自然人股东
梁璐 自然人股东
程琛 自然人股东
秦秀娟 自然人股东
田勇 自然人股东
周祥 自然人股东 | 2015-09-18 |
经营范围 | 环境保护专用设备制造-臭氧发生器成套设备(不含表面处理作业)(限分支机构经营)。技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术推广;销售机械设备、电子产品。依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。 | 环境保护专用设备制造-臭氧发生器成套设备(不含表面处理作业)(限分支机构经营)。技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术推广;销售机械设备、电子产品、五金、交电;委托生产臭氧发生器。依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。 | 2015-09-18 |
住所 | 北京市丰台区南四环中路40号院2号楼1091室 | 北京市海淀区农大南路1号院2号楼2层办公B-210-375 | 2015-09-18 |
投资人 | 张宽照 自然人股东
王一平 自然人股东
程晋良 自然人股东
梁璐 自然人股东 [新增]
程琛 自然人股东 [新增]
秦秀娟 自然人股东 [新增]
田勇 自然人股东 [新增]
周祥 自然人股东 [新增] | 张宽照 自然人股东
王延辉 自然人股东 [退出]
刘新旺 自然人股东 [退出]
程晋良 自然人股东
王一平 自然人股东 | 2015-08-03 |
注册资本 | 7100( + 6.49979% ) | 6666.68 | 2014-11-24 |
注册资本 | 7100万( + 6.49979% ) | 6666.68万 | 2014-11-24 |
注册资本 | 7100万元( + 6.49979% ) | 6666.68万元 | 2014-11-24 |
投资人 | 张宽照 自然人股东
王延辉 自然人股东
刘新旺 自然人股东
程晋良 自然人股东 [新增]
王一平 自然人股东 [新增] | 张宽照 自然人股东
王延辉 自然人股东
刘新旺 自然人股东 | 2014-11-24 |
经营范围 | 环境保护专用设备制造-臭氧发生器成套设备(不含表面处理作业)(限分支机构经营)。技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术推广;销售机械设备、电子产品、五金、交电;委托生产臭氧发生器。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术推广;销售机械设备、电子产品、五金、交电;委托生产臭氧发生器。(未取得行政取得的项目除外)其中知识产权出资为3666.67万元 | 2014-03-19 |
经营范围 | 技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术推广;销售机械设备、电子产品、五金、交电;委托生产臭氧发生器。(未取得行政取得的项目除外)其中知识产权出资为3666.67万元 | 技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术推广;销售机械设备、电子产品、五金、交电。(未取得行政取得的项目除外)其中知识产权出资为3666.67万元 | 2014-02-12 |
董事 经理 监事 | 张宽照 董事长;
程琛 董事;
刘新旺 董事;
王延辉 董事;
程琛 经理;
宋智安 监事会主席;
韩飞 监事; [新增]
申泽浩 监事 | 张宽照 董事长;
王延辉 董事;
马锡润 董事; [退出]
程琛 董事;
刘新旺 董事;
陈力华 董事; [退出]
纪砚秋 董事; [退出]
纪砚秋 经理; [退出]
宋智安 监事会主席;
赵英振 监事; [退出]
申泽浩 监事 | 2013-11-15 |
董事 经理 监事 | 张宽照* 董事长
程琛 董事
王延辉 董事
刘新旺 董事
程琛 经理
宋智安 监事会主席
申泽浩 监事
韩飞 监事 [新增]
注:标有*标志的为法定代表人 | 张宽照* 董事长
纪砚秋 董事 [退出]
程琛 董事
刘新旺 董事
王延辉 董事
马锡润 董事 [退出]
陈力华 董事 [退出]
纪砚秋 经理 [退出]
宋智安 监事会主席
申泽浩 监事
赵英振 监事 [退出]
注:标有*标志的为法定代表人 | 2013-11-15 |
认缴的出资额 认缴的出资方式 认缴的出资时间 实缴的出资额 实缴的出资方式 实缴的出资时间 投资人 | 张宽照 3878( + 81.78153% ) 自然人股东
王延辉 1576( + 81.84545% ) 自然人股东
刘新旺 1212.68( + 81.90109% ) 自然人股东 | 张宽照 2133.33 自然人股东
程琛 1266.67 自然人股东 [退出]
马锡润 1266.67 自然人股东 [退出]
王延辉 866.67 自然人股东
刘新旺 666.67 自然人股东
陈力华 466.67 自然人股东 [退出] | 2013-11-15 |
实收资本 | 6666.68( + 122.22193% ) | 30001 | 2013-05-27 |
实缴的出资额 | 张宽照 2133.33 自然人股东
程琛 1266.67 自然人股东
马锡润 1266.67 自然人股东
王延辉 866.67 自然人股东
刘新旺 666.67 自然人股东
陈力华 466.67 自然人股东 | 张宽照 2133.33 自然人股东
程琛 1266.67 自然人股东
马锡润 1266.67 自然人股东
王延辉 866.67 自然人股东
刘新旺 666.67 自然人股东
陈力华 466.67 自然人股东 | 2013-05-27 |
实收资本 | 6666.68 万元( + 122.22193% ) | 30001 万元 | 2013-05-27 |