北京有阳森人力资源咨询有限公司,办公室地址位于中国的首都,政治、文化中心北京,北京市密云区西大桥路69号投资促进局办公楼308室-6,我公司主要提供劳务派遣;人力资源咨询;技术开发、技术服务、技术咨询;会议服务;计算机技术培训;设计、制作、代理、发布广告;承办展览展示;组织文化艺术交流活动;企业形象策划。
联系方式
- 公司地址:
- 北京市密云区西大桥路69号投资促进局办公楼308室-6
- 经理:
- 孙成文
- 邮政编码:
- 100000
- 地区编码:
- 110228
- 顺企®采购:
- 请卖家联系我在线采购产品
其他联系方式
相关产品
工商信息和基本资料
法人名称: | 北京有阳森人力资源咨询有限公司 |
简称: | 有阳森人力资源咨询 |
主要经营产品: | 未提供 |
经营范围: | 劳务派遣;人力资源咨询;技术开发、技术服务、技术咨询(不含中介);会议服务;计算机技术培训;设计、制作、代理、发布广告;承办展览展示;组织文化艺术交流活动(不含演出及棋牌娱乐);企业形象策划。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) |
营业执照号码: | 911102287725585062 |
发证机关: | 北京市密云区市场监督管理局 |
核准日期: | 2016-03-15 |
经营期限: | 10年 |
经营状态: | 存续 |
成立时间: | 2016年03月15日 |
注册资本: | 1000 万元 人民币 (万元) |
所属分类: | 招聘职位公司 » 密云县招聘职位公司 |
所属城市: | 北京企业网 » 密云县 » 密云县密云镇 |
顺企编码: | 32318746 |
北京有阳森人力资源咨询有限公司的股东
股东名字 | 出资比例 | 出资额 |
---|---|---|
曹淑侠 | 100% | 人民币1000万元 |
北京有阳森人力资源咨询有限公司的工商变更记录
变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|---|---|---|
经营范围 | 人力资源咨询;技术开发、技术服务、技术咨询(不含中介);会议服务;计算机技术培训;设计、制作、代理、发布广告;承办展览展示;组织文化艺术交流活动(不含演出及棋牌娱乐);企业形象策划。企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。 | 劳务派遣;人力资源咨询;技术开发、技术服务、技术咨询(不含中介);会议服务;计算机技术培训;设计、制作、代理、发布广告;承办展览展示;组织文化艺术交流活动(不含演出及棋牌娱乐);企业形象策划。企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。 | 2016-10-28 |
董事(理事)、经理、监事 | 孙成文 执行董事; [新增] 孙成文 经理; [新增] 孙玉波 监事 | 曹淑侠 执行董事; [退出] 曹淑侠 经理; [退出] 孙玉波 监事 | 2016-03-15 |
董事(理事)、经理、监事 | 孙成文, [新增] 孙玉波 | 曹淑侠, [退出] 孙玉波 | 2016-03-15 |
董事(理事)、经理、监事 | 孙成文 执行董事 [新增] 孙成文 经理 [新增] 孙玉波 监事 注:标有标志的为法定代表人 | 曹淑侠 执行董事 [退出] 曹淑侠 经理 [退出] 孙玉波 监事 注:标有标志的为法定代表人 | 2016-03-15 |
法定代表人 | 孙成文 | 曹淑侠 | 2016-03-15 |
法定代表人 | 曹淑侠 | 孙成文 | 2016-03-15 |
董事(理事)、经理、监事 | 2016-03-15 | ||
注册资本 | 200万元 | 1000万元 | 2015-10-13 |
注册资本 | 1000( + 400% ) | 200 | 2015-10-13 |
注册资本 | 1000万( + 400% ) | 200万 | 2015-10-13 |
注册资本 | 1000万元( + 400% ) | 200万元 | 2015-10-13 |
注册资本 | 200( + 100% ) | 100 | 2014-05-28 |
注册资本 | 200万( + 100% ) | 100万 | 2014-05-28 |
注册资本 | 200万元( + 100% ) | 100万元 | 2014-05-28 |
注册资本 | 100万元 | 200万元 | 2014-05-28 |
实缴的出资额 | 李洪山 自然人股东 [新增] 李洪兴 自然人股东 [新增] | 无 | 2014-02-28 |
董事(理事)、经理、监事 | 曹淑侠 执行董事; [新增] 曹淑侠 经理; [新增] 孙玉波 监事 [新增] | 李洪山 执行董事; [退出] 李洪山 总经理; [退出] 李洪兴 监事 [退出] | 2009-10-20 |
企业类型 | 有限责任公司(自然人独资) | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 2009-10-20 |
投资人 | 曹淑侠 100 自然人股东 [新增] | 李洪山 70 自然人股东 [退出] 李洪兴 30 自然人股东 [退出] | 2009-10-20 |
经营范围 | 劳务派遣;人力资源咨询;技术开发、技术服务、技术咨询(不含中介);会议服务;计算机技术培训;设计、制作、代理、发布广告;承办展览展示;组织文化艺术交流活动(不含演出及棋牌娱乐);企业形象策划。 | 技术开发、技术服务、技术咨询(不含中介);会议服务;计算机技术培训;设计、制作、代理、发布广告;承办展览展示;组织文化艺术交流活动(不含演出及棋牌娱乐);企业形象策划;销售建筑材料、五金交电(不含民爆器材)、金属材料、机械设备(不含卫星电视广播地面接收设施、九座及九座以下乘用车)、电子产品(不含电子游戏机及零部件)、塑料制品、橡胶制品、办公用品、日用品、工艺美术品、针纺织品、化工产品(不含危险化学品及易制毒品)、钢材、化妆品。 | 2009-10-20 |
法定代表人 | 曹淑侠 | 李洪山 | 2009-10-20 |
企业名称 | 北京有阳森人力资源咨询有限公司 | 北京江云生物技术应用有限公司 | 2009-10-20 |
董事(理事)、经理、监事 | 曹淑侠 执行董事 [新增] 曹淑侠 经理 [新增] 孙玉波 监事 [新增] 注:标有标志的为法定代表人 | 李洪山 执行董事 [退出] 李洪山 总经理 [退出] 李洪兴 监事 [退出] 注:标有标志的为法定代表人 | 2009-10-20 |
经营范围 | 技术开发、技术服务、技术咨询(不含中介);会议服务;计算机技术培训;设计、制作、代理、发布广告;承办展览展示;组织文化艺术交流活动(不含演出及棋牌娱乐);企业形象策划;销售建筑材料、五金交电(不含民爆器材)、金属材料、机械设备(不含卫星电视广播地面接收设施、九座及九座以下乘用车)、电子产品(不含电子游戏机及零部件)、塑料制品、橡胶制品、办公用品、日用品、工艺美术品、针纺织品、化工产品(不含危险化学品及易制毒品)、钢材、化妆品。 | 技术开发、技术服务、技术咨询(不含中介);会议服务;计算机技术培训;设计、制作、代理、发布广告;承办展览展示;组织文化艺术交流活动(不含演出及棋牌娱乐);企业形象策划;货物进出口、代理进出口、技术进出口;销售建筑材料、五金交电(不含民爆器材)、金属材料、机械设备(不含卫星电视广播地面接收设施、九座及九座以下乘用车)、电子产品(不含电子游戏机及零部件)、塑料制品、橡胶制品、办公用品、日用品、工艺美术品、针纺织品、化工产品(不含危险化学品及易制毒品)、钢材、化妆品。 | 2009-06-23 |
本页是 [北京有阳森人力资源咨询有限公司] 在顺企网北京黄页的介绍页,如果您是负责人并希望管理这家公司, 认领该企业后可以删除广告,或者信息有误需要纠正或者删除或者您是负责人并希望管理这家公司,请 [ 联系我们纠正或删除信息 ],您认领该企业后可以获取管理权限,发布供求信息,带来咨询订单,而且页面会移除广告。