北京百味美三十二度兰餐饮管理有限公司,办公室地址位于中国的首都,政治、文化中心北京,北京市大兴区西红门镇瑞海家园一区1号楼F1-121,我公司主要提供餐饮服务;餐饮管理。
联系方式
- 公司地址:
- 北京市大兴区西红门镇瑞海家园一区1号楼F1-121
- 经理:
- 徐捷
- 邮政编码:
- 100000
- 地区编码:
- 110115
- 顺企®采购:
- 请卖家联系我在线采购产品
其他联系方式
相关产品
工商信息和基本资料
北京百味美三十二度兰餐饮管理有限公司的股东
股东名字 | 出资比例 | 出资额 |
---|---|---|
赵小峰 | 25% | 人民币25.0万元 |
李小建 | 25% | 人民币25.0万元 |
王红亮 | 25% | 人民币25.0万元 |
康永 | 25% | 人民币25.0万元 |
北京百味美三十二度兰餐饮管理有限公司的工商变更记录
变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|---|---|---|
董事 经理 监事 | 李小建 执行董事; [新增] 李小建 经理; [新增] 王红亮 监事 [新增] | 张彤 执行董事; [退出] 张彤 经理; [退出] 张璐 监事 [退出] | 2019-12-16 |
董事 经理 监事 | 李小建*, [新增] 王红亮 [新增] | 张彤*, [退出] 张璐 [退出] | 2019-12-16 |
董事 经理 监事 | 李小建* 执行董事 [新增] 李小建* 经理 [新增] 王红亮 监事 [新增] 注:标有*标志的为法定代表人 | 张彤* 执行董事 [退出] 张彤* 经理 [退出] 张璐 监事 [退出] 注:标有*标志的为法定代表人 | 2019-12-16 |
企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 有限责任公司(自然人独资) | 2019-12-16 |
投资人 | 李小建 自然人股东 [新增] 赵小峰 自然人股东 [新增] 康永 自然人股东 [新增] 王红亮 自然人股东 [新增] | 张彤 自然人股东 [退出] | 2019-12-16 |
法定代表人 | 李小建 | 张彤 | 2019-12-16 |
董事 经理 监事 | 张彤*, [新增] 张璐 [新增] | 何文瑜*, [退出] 张淑娟 [退出] | 2017-07-06 |
董事 经理 监事 | 张彤 执行董事; [新增] 张彤 经理; [新增] 张璐 监事 [新增] | 何文瑜 执行董事; [退出] 何文瑜 经理; [退出] 张淑娟 监事 [退出] | 2017-07-06 |
董事 经理 监事 | 张彤* 执行董事 [新增] 张彤* 经理 [新增] 张璐 监事 [新增] 注:标有*标志的为法定代表人 | 何文瑜* 执行董事 [退出] 何文瑜* 经理 [退出] 张淑娟 监事 [退出] 注:标有*标志的为法定代表人 | 2017-07-06 |
投资人 | 张彤 自然人股东 [新增] | 张淑娟 自然人股东 [退出] | 2017-07-06 |
法定代表人 | 张彤 | 何文瑜 | 2017-07-06 |
董事 经理 监事 | 何文瑜*, [新增] 张淑娟 [新增] | 郭代铭, [退出] 徐捷* [退出] | 2016-12-22 |
董事 经理 监事 | 何文瑜 执行董事; [新增] 何文瑜 经理; [新增] 张淑娟 监事 [新增] | 徐捷 执行董事; [退出] 徐捷 经理; [退出] 郭代铭 监事 [退出] | 2016-12-22 |
投资人 | 变更后(注:标有*标志的为法定代表人) 何文瑜* 执行董事 [新增] 何文瑜* 经理 [新增] 张淑娟 监事 [新增] | 变更前(注:标有*标志的为法定代表人) 徐捷* 执行董事 [退出] 徐捷* 经理 [退出] 郭代铭 监事 [退出] | 2016-12-22 |
董事 经理 监事 | 何文瑜* 执行董事 [新增] 何文瑜* 经理 [新增] 张淑娟 监事 [新增] 注:标有*标志的为法定代表人 | 徐捷* 执行董事 [退出] 徐捷* 经理 [退出] 郭代铭 监事 [退出] 注:标有*标志的为法定代表人 | 2016-12-22 |
企业类型 | 有限责任公司(自然人独资) | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 2016-12-22 |
投资人 | 张淑娟 自然人股东 [新增] | 徐捷 自然人股东 [退出] 郭代铭 自然人股东 [退出] | 2016-12-22 |
经营范围 | 餐饮服务;销售食品。餐饮管理。企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;销售食品以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。 | 餐饮服务;餐饮管理。餐饮服务以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。 | 2016-12-22 |
法定代表人 | 何文瑜 | 徐捷 | 2016-12-22 |
经营范围 | 餐饮服务;餐饮管理。餐饮服务以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。 | 餐饮管理。依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。 | 2016-01-14 |
经营范围 | 餐饮管理。依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。 | 餐饮服务;餐饮管理。餐饮服务以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。 | 2016-01-14 |
本页是 [北京百味美三十二度兰餐饮管理有限公司] 在顺企网北京黄页的介绍页,如果您是负责人并希望管理这家公司, 认领该企业后可以删除广告,或者信息有误需要纠正或者删除或者您是负责人并希望管理这家公司,请 [ 联系我们纠正或删除信息 ],您认领该企业后可以获取管理权限,发布供求信息,带来咨询订单,而且页面会移除广告。