变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
住所 | 北京市丰台区大成里秀园13号楼东侧楼三层(卢沟桥企业集中办公区) | 北京市丰台区花乡育芳园甲1号2幢3219室 | 2014-06-27 |
住所 | 北京市丰台区太平桥东里19号楼1幢2层2A43 | 北京市丰台区花乡育芳园甲1号2幢3219室 | 2014-06-27 |
注册资本 | 1000 万元 | 50 万元 | 2013-05-15 |
实收资本(金) | 1000 万元 | 50 万元 | 2013-05-15 |
认缴的出资额,实缴的出资额,投资人 | 精彩投资(北京)有限公司,950,法人股东; 崔岩,50,自然人股东; | 崔岩,50,自然人股东; | 2013-05-15 |
注册资本 | 1000( + 1900% ) | 50 | 2013-05-15 |
实收资本 | 1000( + 1900% ) | 50 | 2013-05-15 |
实缴的出资额 投资人 认缴的出资额 | 精彩投资(北京)有限公司 950 法人股东 [新增]
崔岩 50 自然人股东 | 崔岩 50 自然人股东 | 2013-05-15 |
企业类型 | 其他有限责任公司 | 有限责任公司(自然人独资) | 2013-05-15 |
实收资本 | 1000 万元( + 1900% ) | 50 万元 | 2013-05-15 |
注册资本 | 1000万元( + 1900% ) | 50万元 | 2013-05-15 |
董事 经理 监事 | 1,
崔岩*, [新增]
执行董事;2,
崔岩*, [新增]
经理;3,
孙一鸣,
监事 | 1,
肖伟*, [退出]
执行董事;2,
肖伟*, [退出]
经理;3,
孙一鸣,
监事 | 2013-04-19 |
实缴的出资方式 实缴的出资时间 实缴的出资额 投资人 认缴的出资方式 认缴的出资时间 认缴的出资额 | 崔岩 50 自然人股东 [新增] | 肖伟 50 自然人股东 [退出] | 2013-04-19 |
董事 经理 监事 | 崔岩* 执行董事 [新增]
崔岩* 经理 [新增]
孙一鸣 监事
注:标有*标志的为法定代表人 | 肖伟* 执行董事 [退出]
肖伟* 经理 [退出]
孙一鸣 监事
注:标有*标志的为法定代表人 | 2013-04-19 |
法定代表人 | 崔岩 | 肖伟 | 2013-04-19 |
认缴的出资额,认缴的出资方式,认缴的出资时间,实缴的出资额,实缴的出资方式,实缴的出资时间,投资人 | 崔岩,50,自然人股东; | 肖伟,50,自然人股东; | 2013-04-19 |
董事(理事)、经理、监事 | 孙一鸣,监事; | 孙一鸣,监事; | 2013-04-19 |
投资人 | 肖伟,50,自然人股东; | 赵丽丽,50,自然人股东; | 2012-11-30 |
董事(理事)、经理、监事 | 孙一鸣,监事; | 孙一鸣,监事; | 2012-11-30 |
董事 经理 监事 | 1,
肖伟*, [新增]
执行董事;2,
肖伟*, [新增]
经理;3,
孙一鸣,
监事 | 1,
赵丽丽*, [退出]
执行董事;2,
赵丽丽*, [退出]
经理;3,
孙一鸣,
监事 | 2012-11-30 |
投资人 | 肖伟 50 自然人股东 [新增] | 赵丽丽 50 自然人股东 [退出] | 2012-11-30 |
法定代表人 | 肖伟 | 赵丽丽 | 2012-11-30 |
董事 经理 监事 | 肖伟* 执行董事 [新增]
肖伟* 经理 [新增]
孙一鸣 监事
注:标有*标志的为法定代表人 | 赵丽丽* 执行董事 [退出]
赵丽丽* 经理 [退出]
孙一鸣 监事
注:标有*标志的为法定代表人 | 2012-11-30 |
董事 经理 监事 | 1,
赵丽丽*, [新增]
执行董事;2,
赵丽丽*, [新增]
经理;3, [新增]
孙一鸣, [新增]
监事 | 1,
朱勇*, [退出]
执行董事;2,
朱勇*, [退出]
总经理;3, [退出]
杨晨, [退出]
监事 | 2011-05-11 |
董事 经理 监事 | 赵丽丽* 执行董事 [新增]
赵丽丽* 经理 [新增]
孙一鸣 监事 [新增]
注:标有*标志的为法定代表人 | 朱勇* 执行董事 [退出]
朱勇* 总经理 [退出]
杨晨 监事 [退出]
注:标有*标志的为法定代表人 | 2011-05-11 |
企业类型 | 有限责任公司(自然人独资) | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 2011-05-11 |
投资人 | 赵丽丽 50 自然人股东 [新增] | 朱勇 30 自然人股东 [退出]
杨晨 20 自然人股东 [退出] | 2011-05-11 |
经营范围 | 设计、制作、代理、发布广告;广告信息咨询;承办展览展示;组织国内文化艺术交流活动;技术开发、技术转让;销售电子产品、日用品。 | 设计、制作、代理、发布国内广告、广告信息咨询、承办展览展示、组织国内文化艺术交流活动。 | 2011-05-11 |
法定代表人 | 赵丽丽 | 朱勇 | 2011-05-11 |
投资人 | 赵丽丽,50,自然人股东; | 朱勇,30,自然人股东; 杨晨,20,自然人股东; | 2011-05-11 |
董事(理事)、经理、监事 | 孙一鸣,监事; | 杨晨,监事; | 2011-05-11 |