变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
董事 经理 监事 | 曹绪伟* 执行董事
曹绪伟* 经理
张能生 监事
注:标有*标志的为法定代表人 | 曹绪伟* 执行董事
曹绪伟* 经理
张能生 监事
注:标有*标志的为法定代表人 | 2014-02-28 |
认缴的出资额 认缴的出资方式 认缴的出资时间 实缴的出资额 实缴的出资方式 实缴的出资时间 投资人 | 张能生 自然人股东 [新增]
曹绪伟 自然人股东 [新增] | 无 | 2014-02-28 |
董事 经理 监事 | 王坤 执行董事; [新增]
王坤 经理; [新增]
周爱军 监事 | 刘明成 执行董事; [退出]
刘明成 经理; [退出]
周爱军 监事 | 2011-11-24 |
认缴的出资额 认缴的出资方式 认缴的出资时间 实缴的出资额 实缴的出资方式 实缴的出资时间 投资人 | 北京伊缘嘉阁美容美发有限公司 27 企业法人 [新增]
周爱军 0.9( - 40% ) 自然人股东
王坤 03 自然人股东 [新增] | 周爱军 1.5 自然人股东
刘明成 1.5 自然人股东 [退出] | 2011-11-24 |
实缴的出资方式 实缴的出资时间 实缴的出资额 投资人 认缴的出资方式 认缴的出资时间 认缴的出资额 | 北京伊缘嘉阁美容美发有限公司 27 企业法人 [新增]
周爱军 0.9( - 40% ) 自然人股东
王坤 03 自然人股东 [新增] | 刘明成 1.5 自然人股东 [退出]
周爱军 1.5 自然人股东 | 2011-11-24 |
董事 经理 监事 | 王坤* 执行董事 [新增]
王坤* 经理 [新增]
周爱军 监事
注:标有*标志的为法定代表人 | 刘明成* 执行董事 [退出]
刘明成* 经理 [退出]
周爱军 监事
注:标有*标志的为法定代表人 | 2011-11-24 |
法定代表人 | 王坤 | 刘明成 | 2011-11-24 |
认缴的出资额,认缴的出资方式,认缴的出资时间,实缴的出资额,实缴的出资方式,实缴的出资时间,投资人 | 北京伊缘嘉阁美容美发有限公司,27,企业法人; 周爱军,0.9,自然人股东; 王坤,03,自然人股东; | 刘明成,1.5,自然人股东; 周爱军,1.5,自然人股东; | 2011-11-24 |
董事(理事)、经理、监事 | 周爱军,监事; | 周爱军,监事; | 2011-11-24 |
法定代表人 | 刘明成 | 张能生 | 2011-09-21 |
认缴的出资额,认缴的出资方式,认缴的出资时间,实缴的出资额,实缴的出资方式,实缴的出资时间,投资人 | 刘明成,1.5,自然人股东; 周爱军,1.5,自然人股东; | 张能生,2,自然人股东; 张扬,1,自然人股东; | 2011-09-21 |
董事(理事)、经理、监事 | 周爱军,监事; | 张扬,监事; | 2011-09-21 |
董事 经理 监事 | 刘明成 执行董事; [新增]
刘明成 经理; [新增]
周爱军 监事 [新增] | 张能生 执行董事; [退出]
张能生 经理; [退出]
张扬 监事 [退出] | 2011-09-21 |
认缴的出资额 认缴的出资方式 认缴的出资时间 实缴的出资额 实缴的出资方式 实缴的出资时间 投资人 | 周爱军 1.5 自然人股东 [新增]
刘明成 1.5 自然人股东 [新增] | 张能生 2 自然人股东 [退出]
张扬 1 自然人股东 [退出] | 2011-09-21 |
实缴的出资方式 实缴的出资时间 实缴的出资额 投资人 认缴的出资方式 认缴的出资时间 认缴的出资额 | 刘明成 1.5 自然人股东 [新增]
周爱军 1.5 自然人股东 [新增] | 张能生 2 自然人股东 [退出]
张扬 1 自然人股东 [退出] | 2011-09-21 |
董事 经理 监事 | 刘明成* 执行董事 [新增]
刘明成* 经理 [新增]
周爱军 监事 [新增]
注:标有*标志的为法定代表人 | 张能生* 执行董事 [退出]
张能生* 经理 [退出]
张扬 监事 [退出]
注:标有*标志的为法定代表人 | 2011-09-21 |
经营范围 | 美容美发。 | 美容美发。居民服务。(法律、行政法规、国务院决定禁止的,不得经营;法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的,经审批机关批准并经工商行政管理机关登记注册后方可经营;法律、行政法规、国务院决定未规定许可的,自主选择经营项目开展经营活动。) | 2011-07-25 |
企业名称 | 北京蓝波之星美容美发有限公司 | 北京蓝波纹美容美发有限公司 | 2011-07-25 |
董事 经理 监事 | 张能生 执行董事;
张能生 经理;
张扬 监事 [新增] | 曹绪伟 执行董事; [退出]
曹绪伟 经理; [退出]
张能生 监事 | 2010-12-28 |
投资人 | 张能生 2 自然人股东
张扬 1 自然人股东 [新增] | 张能生 2 自然人股东
曹绪伟 1 自然人股东 [退出] | 2010-12-28 |
董事 经理 监事 | 张能生* 执行董事
张能生* 经理
张扬 监事 [新增]
注:标有*标志的为法定代表人 | 曹绪伟* 执行董事 [退出]
曹绪伟* 经理 [退出]
张能生 监事
注:标有*标志的为法定代表人 | 2010-12-28 |
法定代表人 | 张能生 | 曹绪伟 | 2010-12-28 |
投资人 | 张能生,2,自然人股东; 张扬,1,自然人股东; | 张能生,2,自然人股东; 曹绪伟,1,自然人股东; | 2010-12-28 |
董事(理事)、经理、监事 | 张扬,监事; | 张能生,监事; | 2010-12-28 |
董事 经理 监事 | None | 曹绪伟 执行董事; [退出]
曹绪伟 经理; [退出]
张能生 监事 [退出] | 2010-11-24 |
董事 经理 监事 | - | 曹绪伟 执行董事;
曹绪伟 经理;
张能生 监事 | 2010-11-24 |