变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
董事(理事)、经理、监事 | 翟璟璐 执行董事 [新增]
翟璟璐 经理 [新增]
刘芬 监事
注:标有标志的为法定代表人 | 杨远财 执行董事 [退出]
杨远财 经理 [退出]
刘芬 监事
注:标有标志的为法定代表人 | 2020-06-10 |
法定代表人 | 翟璟璐 | 杨远财 | 2020-06-10 |
经营范围 | 组织文化艺术交流活动(不含营业性演出);技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;文化咨询;设计、制作、代理、发布广告;会议服务;承办展览展示活动;计算机系统服务;软件开发;企业管理咨询。企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。 | 技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;文化咨询;设计、制作、代理、发布广告;会议服务;承办展览展示活动;计算机系统服务;软件开发;销售计算机、软件及辅助设备、电子产品;企业管理咨询。企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。 | 2019-11-12 |
住所 | 北京市海淀区高里掌路1号院2号楼2层201-075 | 北京市海淀区农大南路1号院2号楼2层办公B-221-523 | 2019-11-12 |
董事(理事)、经理、监事 | 杨远财 执行董事 [新增]
杨远财 经理 [新增]
刘芬 监事
注:标有标志的为法定代表人 | 徐非洋 执行董事 [退出]
徐非洋 经理 [退出]
刘芬 监事
注:标有标志的为法定代表人 | 2018-04-03 |
经营范围 | 技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;文化咨询;设计、制作、代理、发布广告;会议服务;承办展览展示活动;计算机系统服务;软件开发;销售计算机、软件及辅助设备、电子产品;企业管理咨询。企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。 | 信息服务业务(不含固定网电话信息服务和互联网信息服务)(增值电信业务经营许可证有效期至2017年07月17日)。技术开发、 技术转让、技术咨询、技术服务;文化咨询;设计、制作、代理、发布广告;会议服务;承办展览展示活动;计算机系统服务;软件开发;销售计算机、软件及辅助设备、电子产品。企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。 | 2018-04-03 |
法定代表人 | 杨远财 | 徐非洋 | 2018-04-03 |
经营范围 | 信息服务业务(不含固定网电话信息服务和互联网信息服务)(增值电信业务经营许可证有效期至2017年07月17日)。技术开发、 技术转让、技术咨询、技术服务;文化咨询;设计、制作、代理、发布广告;会议服务;承办展览展示活动;计算机系统服务;软件开发;销售计算机、软件及辅助设备、电子产品。企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。 | 信息服务业务(不含固定网电话信息服务和互联网信息服务)(增值电信业务经营许可证有效期至2017年07月17日)。技术开发、 技术转让、技术咨询、技术服务;文化咨询;设计、制作、代理、发布广告;会议服务;承办展览展示活动;计算机系统服务;软件开发;销售计算机、软件及辅助设备、电子产品。 (未取得行政许可的项目除外) | 2016-05-31 |
住所 | 北京市海淀区农大南路1号院2号楼2层办公B-221-523 | 北京市海淀区上地十街1号院5号楼11层1119室 | 2013-04-07 |
经营范围 | 信息服务业务(不含固定网电话信息服务和互联网信息服务)(增值电信业务经营许可证有效期至2017年07月17日);技术开发、 技术转让、技术咨询、技术服务;文化咨询;设计、制作、代理、发布广告;会议服务;承办展览展示活动;计算机系统服务;软件开发;销售计算机、软件及辅助设备、电子产品。 (未取得行政许可的项目除外) | 法律、行政法规、国务院决定禁止的,不得经营;法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的,经审批机关批准并经工商行政管理机关登记注册后方可经营;法律、行政法规、国务院决定未规定许可的,自主选择经营项目开展经营活动。 | 2012-10-30 |
董事(理事)、经理、监事 | 徐非洋 执行董事 [新增]
徐非洋 经理 [新增]
刘芬 监事 [新增]
注:标有标志的为法定代表人 | 李鸿 执行董事 [退出]
李鸿 经理 [退出]
邱燕芬 监事 [退出]
注:标有标志的为法定代表人 | 2012-10-30 |
认缴的出资额,认缴的出资方式,认缴的出资时间,实缴的出资额,实缴的出资方式,实缴的出资时间,投资人 | 刘芬 50 自然人股东 [新增]
徐非洋 50 自然人股东 [新增] | 李鸿 60 自然人股东 [退出]
邱燕芬 40 自然人股东 [退出] | 2012-10-30 |
法定代表人 | 徐非洋 | 李鸿 | 2012-10-30 |
经营范围 | 信息服务业务(不含固定网电话信息服务和网联网信息服务)(增值电信业务经营许可证有效期至2017年07月17日)。技术开发、 技术转让、技术咨询、技术服务;文化咨询;设计、制作、代理、发布广告;会议服务;承办展览展示活动;计算机系统服务;软件开发;销售计算机、软件及辅助设备、电子产品。 (未取得行政许可的项目除外) | 法律、行政法规、国务院决定禁止的,不得经营;法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的,经审批机关批准并经工商行政管理机关登记注册后方可经营;法律、行政法规、国务院决定未规定许可的,自主选择经营项目开展经营活动。 | 2012-10-30 |
认缴的出资额,认缴的出资方式,认缴的出资时间,实缴的出资额,实缴的出资方式,实缴的出资时间,投资人 | 刘芬,50,自然人股东; 徐非洋,50,自然人股东; | 李鸿,60,自然人股东; 邱燕芬,40,自然人股东; | 2012-10-30 |
董事(理事)、经理、监事 | 刘芬,监事; | 邱燕芬,监事; | 2012-10-30 |