变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
董事 经理 监事 | 龚敏森,
郭又陵,
胡小媛,
农庆庄,
袁方,
周川芙* | 龚敏森,
郭又陵,
何新京, [退出]
胡小媛,
农庆庄,
袁方,
周川芙* | 2022-10-28 |
董事 经理 监事 | 龚敏森,郭又陵,胡小媛,农庆庄,袁方,周川芙* | 龚敏森,郭又陵,何新京,胡小媛,农庆庄,袁方,周川芙* | 2022-10-28 |
经营范围 | 技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务;计算机技术培训;应用软件服务;计算机租赁、通讯设备租赁;计算机系统服务;数据处理。企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。 | 技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务;计算机技术培训;应用软件服务;计算机租赁、通讯设备租赁;计算机系统服务;数据处理。(未取得行政许可的项目除外) | 2017-11-01 |
董事 经理 监事 | (注:标有*标志的为法定代表人) 1 周川芙* 董事长 2 胡小媛 董事 3 郭又陵 董事 4 农庆庄 董事 5 何新京 董事 6 龚敏森 董事 7 周川芙* 经理 8 袁方 监事 | (注:标有*标志的为法定代表人) 1 郭又陵* 董事长 2 龚敏森 董事 3 胡小媛 董事 4 农庆庄 董事 5 何新京 董事 6 周川芙 董事 7 周川芙 经理 8 袁方 监事 | 2013-11-22 |
董事 经理 监事 | 周川芙 董事长;
何新京 董事;
郭又陵 董事;
农庆庄 董事;
龚敏森 董事;
胡小媛 董事;
周川芙 经理;
袁方 监事 | 郭又陵 董事长;
农庆庄 董事;
何新京 董事;
周川芙 董事;
龚敏森 董事;
胡小媛 董事;
周川芙 经理;
袁方 监事 | 2013-11-22 |
董事 经理 监事 | 周川芙* 董事长
胡小媛 董事
郭又陵 董事
农庆庄 董事
何新京 董事
龚敏森 董事
周川芙* 经理
袁方 监事
注:标有*标志的为法定代表人 | 郭又陵* 董事长
龚敏森 董事
胡小媛 董事
农庆庄 董事
何新京 董事
周川芙 董事
周川芙 经理
袁方 监事
注:标有*标志的为法定代表人 | 2013-11-22 |
法定代表人 | 周川芙 | 郭又陵 | 2013-11-22 |
董事(理事)、经理、监事 | 胡小媛,董事; 郭又陵,董事; 农庆庄,董事; 何新京,董事; 龚敏森,董事; 袁方,监事; | 龚敏森,董事; 胡小媛,董事; 农庆庄,董事; 何新京,董事; 周川芙,董事; 周川芙,经理; 袁方,监事; | 2013-11-22 |
董事(理事)、经理、监事 | 龚敏森,董事; 胡小媛,董事; 农庆庄,董事; 何新京,董事; 周川芙,董事; 周川芙,经理; 袁方,监事; | 郭又陵,董事; 龚敏森,董事; 农庆庄,董事; 何新京,董事; 周川芙,董事; 袁方,监事; | 2013-10-25 |
董事 经理 监事 | (注:标有*标志的为法定代表人) 1 郭又陵* 董事长 2 农庆庄 董事 3 何新京 董事 4 周川芙 董事 5 龚敏森 董事 6 胡小媛 董事 7 周川芙 经理 8 袁方 监事 | (注:标有*标志的为法定代表人) 1 胡小媛* 董事长 2 农庆庄 董事 3 何新京 董事 4 周川芙 董事 5 郭又陵 董事 6 龚敏森 董事 7 胡小媛* 总经理 8 袁方 监事 | 2013-10-25 |
董事 经理 监事 | 郭又陵 董事长;
农庆庄 董事;
何新京 董事;
周川芙 董事;
龚敏森 董事;
胡小媛 董事;
周川芙 经理;
袁方 监事 | 胡小媛 董事长;
农庆庄 董事;
何新京 董事;
周川芙 董事;
郭又陵 董事;
龚敏森 董事;
胡小媛 总经理;
袁方 监事 | 2013-10-25 |
董事 经理 监事 | 郭又陵* 董事长
龚敏森 董事
胡小媛 董事
农庆庄 董事
何新京 董事
周川芙 董事
周川芙 经理
袁方 监事
注:标有*标志的为法定代表人 | 胡小媛* 董事长
郭又陵 董事
龚敏森 董事
农庆庄 董事
何新京 董事
周川芙 董事
胡小媛* 总经理
袁方 监事
注:标有*标志的为法定代表人 | 2013-10-25 |
法定代表人 | 郭又陵 | 胡小媛 | 2013-10-25 |