北京中财融通教育咨询有限公司,办公室地址位于中国的首都,政治、文化中心北京,北京市海淀区学院南路39号北京财鑫宾馆503房,我公司主要提供经济信息咨询;技术开发;技术咨询;技术服务;计算机技术培训;美术培训、音乐培训;组织文化艺术交流活动;承办展览展示;会议服务;电脑动画设计;打字。
联系方式
其他联系方式
手机号码 | 159****2500 |
相关产品
工商信息和基本资料
北京中财融通教育咨询有限公司的股东
股东名字 | 出资比例 | 出资额 |
---|---|---|
刘强 | 80% | 人民币40.0万元 |
张建鹏 | 20% | 人民币10.0万元 |
北京中财融通教育咨询有限公司的工商变更记录
变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|---|---|---|
投资人 | 刘强,自然人股东, 张建鹏,自然人股东 [新增] | 刘强,自然人股东, 王亚卓,自然人股东 [退出] | 2021-01-28 |
董事 经理 监事 | 刘强 执行董事; [新增] 刘强 经理; [新增] 王亚卓 监事 [新增] | 李俊超 执行董事; [退出] 李俊超 经理; [退出] 赵露 监事 [退出] | 2020-03-20 |
董事 经理 监事 | 刘强*, [新增] 王亚卓 [新增] | 李俊超*, [退出] 赵露 [退出] | 2020-03-20 |
董事 经理 监事 | 刘强* 执行董事 [新增] 刘强* 经理 [新增] 王亚卓 监事 [新增] 注:标有*标志的为法定代表人 | 李俊超* 执行董事 [退出] 李俊超* 经理 [退出] 赵露 监事 [退出] 注:标有*标志的为法定代表人 | 2020-03-20 |
投资人 | 刘强 自然人股东 [新增] 王亚卓 自然人股东 [新增] | 李俊超 自然人股东 [退出] 赵露 自然人股东 [退出] | 2020-03-20 |
经营范围 | 组织文化艺术交流活动;经济信息咨询;技术开发;技术咨询;技术服务;计算机技术培训;美术培训、音乐培训;承办展览展示;会议服务;电脑动画设计;打字。企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。 | 经济信息咨询;技术开发;技术咨询;技术服务;计算机技术培训;美术培训、音乐培训;组织文化艺术交流活动;承办展览展示;会议服务;电脑动画设计;打字。企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。 | 2020-03-20 |
法定代表人 | 刘强 | 李俊超 | 2020-03-20 |
住所 | 北京市海淀区天秀路10号中国农大国际创业园1号楼1层113-1 | 北京市海淀区学院南路39号北京财鑫宾馆503房 | 2020-03-20 |
企业名称 | 北京楷恩文化传媒有限公司 | 北京艺超教育科技有限公司 | 2020-03-20 |
企业名称 | 北京艺超教育科技有限公司 | 北京中财融通教育咨询有限公司 | 2019-07-08 |
董事 经理 监事 | 李俊超 执行董事; [新增] 李俊超 经理; [新增] 赵露 监事 [新增] | 杨海平 执行董事; [退出] 杨海平 经理; [退出] 张珊 监事 [退出] | 2018-01-25 |
董事 经理 监事 | 李俊超*, [新增] 赵露 [新增] | 杨海平*, [退出] 张珊 [退出] | 2018-01-25 |
董事 经理 监事 | 李俊超* 执行董事 [新增] 李俊超* 经理 [新增] 赵露 监事 [新增] 注:标有*标志的为法定代表人 | 杨海平* 执行董事 [退出] 杨海平* 经理 [退出] 张珊 监事 [退出] 注:标有*标志的为法定代表人 | 2018-01-25 |
投资人 | 李俊超 自然人股东 [新增] 赵露 自然人股东 [新增] | 杨海平 自然人股东 [退出] 廖海光 自然人股东 [退出] 赵坚毅 自然人股东 [退出] | 2018-01-25 |
法定代表人 | 李俊超 | 杨海平 | 2018-01-25 |
企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 有限责任公司(自然人独资) | 2012-05-10 |
认缴的出资额 认缴的出资方式 认缴的出资时间 实缴的出资额 实缴的出资方式 实缴的出资时间 投资人 | 杨海平 18.5( - 63% ) 自然人股东 廖海光 16 自然人股东 [新增] 赵坚毅 15.5 自然人股东 [新增] | 杨海平 50 自然人股东 | 2012-05-10 |
认缴的出资额,认缴的出资方式,认缴的出资时间,实缴的出资额,实缴的出资方式,实缴的出资时间,投资人 | 杨海平,18.5,自然人股东; 廖海光,16,自然人股东; 赵坚毅,15.5,自然人股东; | 杨海平,50,自然人股东; | 2012-05-10 |
住所 | 北京市海淀区学院南路39号北京财鑫宾馆503房 | 北京市丰台区花乡郑王坟万柳桥南97号7号楼118室 | 2011-01-24 |
北京中财融通教育咨询有限公司的领导人员
名字 | 职务 |
---|---|
杨海平 | 执行董事 |
杨海平 | 经理 |
张珊 | 监事 |
本页是 [北京中财融通教育咨询有限公司] 在顺企网北京黄页的介绍页,如果您是负责人并希望管理这家公司, 认领该企业后可以删除广告,或者信息有误需要纠正或者删除或者您是负责人并希望管理这家公司,请 [ 联系我们纠正或删除信息 ],您认领该企业后可以获取管理权限,发布供求信息,带来咨询订单,而且页面会移除广告。