欢迎来到北京昆泰之巅商贸有限公司,自2008年11月11日成立以来,已经发展成为一个拥有员工的大家庭。我们坐落于北京这个充满活力和机遇的城市。中国的首都,政治、文化中心北京作为我们的总部所在地,我们的公司定位于贸易经纪与代理业,销售电子计算机及外部设备、电子计算机软件、电子产品及配件、五金交电、通讯设备、日用品。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动是我们的强项 。
昆泰之巅商贸以100 万元注册资本为基础,凭借着蔡连仁法人代表的领导力,成功走过16年的发展历程。
联系方式
相关产品
工商信息和基本资料
法人名称: | 北京昆泰之巅商贸有限公司 |
简称: | 昆泰之巅商贸 |
主要经营产品: | 未提供 |
经营范围: | 销售电子计算机及外部设备、电子计算机软件、电子产品及配件、五金交电、通讯设备、日用品。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。 |
营业执照号码: | 110108011443443 |
发证机关: | 北京市海淀区市场监督管理局 |
核准日期: | 2016-07-29 |
经营期限: | 10年 |
经营状态: | 已注销 |
成立时间: | 2008年11月11日 |
注册资本: | 100 万元 (万元) |
所属分类: | 贸易经纪与代理业 » 海淀区贸易经纪与代理业 |
所属城市: | 北京企业网 » 海淀区 » 海淀区海淀 |
顺企编码: | 32502700 |
北京昆泰之巅商贸有限公司的股东
股东名字 | 出资比例 | 出资额 |
---|---|---|
王世进 | 67% | 人民币67万元 |
汤盼 | 33% | 人民币33万元 |
北京昆泰之巅商贸有限公司的工商变更记录
变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|---|---|---|
法定代表人 | - | 蔡连仁 | 2021-07-02 |
法定代表人 | 章智忠 | 蔡连仁 | 2021-07-02 |
董事 经理 监事 | 王世进, 章智忠* [新增] | 蔡连仁*, [退出] 王世进 | 2021-07-02 |
董事 经理 监事 | 蔡连仁*, [新增] 王世进 | 王世进, 章智忠* [退出] | 2016-11-16 |
董事 经理 监事 | 蔡连仁 执行董事; [新增] 蔡连仁 经理; [新增] 王世进 监事 | 章智忠 执行董事; [退出] 章智忠 经理; [退出] 王世进 监事 | 2016-11-16 |
董事 经理 监事 | 蔡连仁* 执行董事 [新增] 蔡连仁* 经理 [新增] 王世进 监事 注:标有*标志的为法定代表人 | 章智忠* 执行董事 [退出] 章智忠* 经理 [退出] 王世进 监事 注:标有*标志的为法定代表人 | 2016-11-16 |
法定代表人 | 蔡连仁 | 章智忠 | 2016-11-16 |
董事(理事)、经理、监事 | 王世进,监事; | 王世进,监事; | 2016-11-16 |
注册资本 | 100 万元 | 3 万元 | 2016-07-29 |
注册资本 | 100( + 3233.33333% ) | 3 | 2016-07-29 |
注册资本 | 100万( + 3233.33333% ) | 3万 | 2016-07-29 |
注册资本 | 100万元( + 3233.33333% ) | 3万元 | 2016-07-29 |
董事 经理 监事 | 章智忠 执行董事; [新增] 章智忠 经理; [新增] 王世进 监事 | 汤盼 执行董事; [退出] 汤盼 经理; [退出] 王世进 监事 | 2014-11-03 |
董事 经理 监事 | 王世进, 章智忠* [新增] | 汤盼*, [退出] 王世进 | 2014-11-03 |
董事 经理 监事 | 章智忠* 执行董事 [新增] 章智忠* 经理 [新增] 王世进 监事 注:标有*标志的为法定代表人 | 汤盼* 执行董事 [退出] 汤盼* 经理 [退出] 王世进 监事 注:标有*标志的为法定代表人 | 2014-11-03 |
法定代表人 | 章智忠 | 汤盼 | 2014-11-03 |
董事(理事)、经理、监事 | 王世进,监事; | 王世进,监事; | 2014-11-03 |
董事 经理 监事 | 汤盼* 执行董事 汤盼* 经理 王世进 监事 注:标有*标志的为法定代表人 | 汤盼* 执行董事 汤盼* 经理 王世进 监事 注:标有*标志的为法定代表人 | 2014-02-28 |
董事 经理 监事 | - | 汤盼 执行董事; 汤盼 经理; 王世进 监事 | 2011-05-19 |
董事 经理 监事 | None | 汤盼 执行董事; [退出] 汤盼 经理; [退出] 王世进 监事 [退出] | 2011-05-19 |
北京昆泰之巅商贸有限公司的领导人员
名字 | 职务 |
---|---|
蔡连仁 | 执行董事 |
蔡连仁 | 经理 |
王世进 | 监事 |
北京昆泰之巅商贸有限公司的分公司
分公司名称 | 地址 | 成立时间 |
---|---|---|
北京风行创想科技有限公司海淀销售分公司 | 北京市海淀区海淀路27号广安中海电子市场615号、617号 | 2008-12-29 00:00:00.000 |
本页是 [北京昆泰之巅商贸有限公司] 在顺企网北京黄页的介绍页,如果您是负责人并希望管理这家公司, 认领该企业后可以删除广告,或者信息有误需要纠正或者删除或者您是负责人并希望管理这家公司,请 [ 联系我们纠正或删除信息 ],您认领该企业后可以获取管理权限,发布供求信息,带来咨询订单,而且页面会移除广告。