北京东方梦投资管理有限公司,办公室地址位于中国的首都,政治、文化中心北京,北京市海淀区龙翔路4号3幢6号平房,我公司主要提供物业管理;投资管理;投资咨询;企业管理咨询;经济贸易咨询;房地产咨询;技术开发、技术咨询、技术服务、技术推广;企业策划、设计。
联系方式
- 公司地址:
- 北京市海淀区龙翔路4号3幢6号平房
- 经理:
- 张治国
- 邮政编码:
- 100000
- 顺企®采购:
- 请卖家联系我在线采购产品
其他联系方式
手机号码 | 156****3858 |
手机号码 | 183****7199 |
相关产品
工商信息和基本资料
法人名称: | 北京东方梦投资管理有限公司 |
简称: | 东方梦投资管理 |
主要经营产品: | 未提供 |
经营范围: | 物业管理;投资管理;投资咨询;企业管理咨询;经济贸易咨询;房地产咨询(不含中介服务);技术开发、技术咨询、技术服务、技术推广;企业策划、设计。 (依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)(领取本执照后,应到住房城乡建设部门取得行政许可。) |
营业执照号码: | 110108016646900 |
发证机关: | 北京市顺义区市场监督管理局 |
核准日期: | 2014-08-28 |
经营期限: | 10年 |
经营状态: | 存续 |
成立时间: | 2014年08月28日 |
注册资本: | 100 万元 人民币 (万元) |
所属分类: | 咨询、投资、加盟公司 » 海淀区咨询、投资、加盟公司 |
所属城市: | 北京企业网 » 海淀区 » 海淀区海淀 |
顺企编码: | 32516264 |
北京东方梦投资管理有限公司的股东
股东名字 | 出资比例 | 出资额 |
---|---|---|
虞城县茂发商业管理有限公司 | 65% | 人民币71.5万元 |
北京呦呦啦教育科技有限公司 | 35% | 人民币38.5万元 |
北京东方梦投资管理有限公司的工商变更记录
变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|---|---|---|
注册资本 | 110( - 96.45161% ) | 3100 | 2019-06-24 |
注册资本 | 110万( - 96.45161% ) | 3100万 | 2019-06-24 |
注册资本 | 110万元( - 96.45161% ) | 3100万元 | 2019-06-24 |
董事 经理 监事 | 刘克稳 执行董事; 刘克稳 经理; 蔡运英 监事 [新增] | 刘克稳 执行董事; 刘克稳 经理; 刘敬 监事 [退出] | 2019-03-04 |
董事 经理 监事 | 蔡运英, [新增] 刘克稳* | 刘敬, [退出] 刘克稳* | 2019-03-04 |
董事 经理 监事 | 刘克稳* 执行董事 刘克稳* 经理 蔡运英 监事 [新增] 注:标有*标志的为法定代表人 | 刘克稳* 执行董事 刘克稳* 经理 刘敬 监事 [退出] 注:标有*标志的为法定代表人 | 2019-03-04 |
企业类型 | 其他有限责任公司 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 2019-03-04 |
投资人 | 虞城县茂发商业管理有限公司 企业法人 [新增] 北京呦呦啦教育科技有限公司 企业法人 [新增] | 娄伟 自然人股东 [退出] 张克平 自然人股东 [退出] | 2019-03-04 |
董事 经理 监事 | 刘克稳 执行董事; [新增] 刘克稳 经理; [新增] 刘敬 监事 | 娄伟 执行董事; [退出] 娄伟 经理; [退出] 刘敬 监事 | 2018-12-18 |
董事 经理 监事 | 刘敬, 刘克稳* [新增] | 刘敬, 娄伟* [退出] | 2018-12-18 |
董事 经理 监事 | 刘克稳* 执行董事 [新增] 刘克稳* 经理 [新增] 刘敬 监事 注:标有*标志的为法定代表人 | 娄伟* 执行董事 [退出] 娄伟* 经理 [退出] 刘敬 监事 注:标有*标志的为法定代表人 | 2018-12-18 |
法定代表人 | 刘克稳 | 娄伟 | 2018-12-18 |
住所 | 北京市顺义区后沙峪镇裕曦路7号院5号楼9层912室 | 北京市海淀区龙翔路4号3幢6号平房 | 2018-05-29 |
注册资本 | 3100( + 3000% ) | 100 | 2018-02-27 |
董事 经理 监事 | 刘敬, [新增] 娄伟* | 娄伟*, 张克平 [退出] | 2018-02-27 |
注册资本 | 3100万( + 3000% ) | 100万 | 2018-02-27 |
董事 经理 监事 | 娄伟 执行董事; 娄伟 经理; 刘敬 监事 [新增] | 娄伟 执行董事; 娄伟 经理; 张克平 监事 [退出] | 2018-02-27 |
董事 经理 监事 | 娄伟* 执行董事 娄伟* 经理 刘敬 监事 [新增] 注:标有*标志的为法定代表人 | 娄伟* 执行董事 娄伟* 经理 张克平 监事 [退出] 注:标有*标志的为法定代表人 | 2018-02-27 |
注册资本 | 3100万元( + 3000% ) | 100万元 | 2018-02-27 |
董事 经理 监事 | 娄伟*, [新增] 张克平 [新增] | 张卫东, [退出] 张治国* [退出] | 2017-09-01 |
董事 经理 监事 | 娄伟 执行董事; [新增] 娄伟 经理; [新增] 张克平 监事 [新增] | 张治国 执行董事; [退出] 张治国 经理; [退出] 张卫东 监事 [退出] | 2017-09-01 |
董事 经理 监事 | 娄伟* 执行董事 [新增] 娄伟* 经理 [新增] 张克平 监事 [新增] 注:标有*标志的为法定代表人 | 张治国* 执行董事 [退出] 张治国* 经理 [退出] 张卫东 监事 [退出] 注:标有*标志的为法定代表人 | 2017-09-01 |
投资人 | 娄伟 自然人股东 [新增] 张克平 自然人股东 [新增] | 张卫东 自然人股东 [退出] 张治国 自然人股东 [退出] 谷付东 自然人股东 [退出] | 2017-09-01 |
法定代表人 | 娄伟 | 张治国 | 2017-09-01 |
注册资本 | 100万( + 900% ) | 10万 | 2014-08-28 |
注册资本 | 100( + 900% ) | 10 | 2014-08-28 |
注册资本 | 100万元( + 900% ) | 10万元 | 2014-08-28 |
投资人 | 张卫东 自然人股东 张治国 自然人股东 谷付东 自然人股东 [新增] | 张卫东 自然人股东 张治国 自然人股东 | 2014-08-28 |
经营范围 | 物业管理。投资管理;投资咨询;企业管理咨询;经济贸易咨询;房地产咨询(不含中介服务);技术开发、技术咨询、技术服务、技术推广;企业策划、设计。 (依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)领取本执照后,应到住房城乡建设部门取得行政许可。 | 物业管理。投资管理;投资咨询;企业管理;经济贸易咨询;技术开发、技术咨询、技术服务、技术推广;企业策划、设计。(未取得行政许可的项目除外)领取本执照后,应到住房城乡建设部门取得行政许可。 | 2014-08-28 |
注册资本 | 10万元 | 100万元 | 2014-08-28 |
经营范围 | 物业管理。投资管理;投资咨询;企业管理;经济贸易咨询;技术开发、技术咨询、技术服务、技术推广;企业策划、设计。(未取得行政许可的项目除外)领取本执照后,应到住房城乡建设部门取得行政许可。 | 物业管理。投资管理;投资咨询;企业管理咨询;经济贸易咨询;房地产咨询(不含中介服务);技术开发、技术咨询、技术服务、技术推广;企业策划、设计。 (依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)领取本执照后,应到住房城乡建设部门取得行政许可。 | 2014-08-28 |
投资人 | 2014-08-28 |
北京东方梦投资管理有限公司的注册商标
图片 | 注册号 | 商标名 | 分类 | 分类ID | 状态 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
15106358 | 众铺旺 众 | 35 |
本页是 [北京东方梦投资管理有限公司] 在顺企网北京黄页的介绍页,如果您是负责人并希望管理这家公司, 认领该企业后可以删除广告,或者信息有误需要纠正或者删除或者您是负责人并希望管理这家公司,请 [ 联系我们纠正或删除信息 ],您认领该企业后可以获取管理权限,发布供求信息,带来咨询订单,而且页面会移除广告。