变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
董事 经理 监事 | 和晓楠,陆文,王树涛*,张彦奇 | 和晓楠,陆文,王树涛*,张彦奇 | 2020-11-04 |
董事 经理 监事 | (注:标有*标志的为法定代表人) 1 王树涛* 董事长 2 和晓楠 董事 3 张彦奇 董事 4 张彦奇 经理 5 陆文 监事 | (注:标有*标志的为法定代表人) 1 汪鹏飞* 董事长 2 和晓楠 董事 3 张彦奇 董事 4 张彦奇 经理 5 陆文 监事 | 2020-11-04 |
董事 经理 监事 | 陆文,张彦奇,和晓楠,王树涛* | 汪鹏飞*,张彦奇,陆文,和晓楠 | 2020-11-04 |
董事 经理 监事 | 和晓楠,
陆文,
王树涛*, [新增]
张彦奇 | 和晓楠,
陆文,
汪鹏飞*, [退出]
张彦奇 | 2020-11-04 |
董事 经理 监事 | 王树涛* 董事长 [新增]
和晓楠 董事
张彦奇 董事
张彦奇 经理
陆文 监事
注:标有*标志的为法定代表人 | 汪鹏飞* 董事长 [退出]
和晓楠 董事
张彦奇 董事
张彦奇 经理
陆文 监事
注:标有*标志的为法定代表人 | 2020-11-04 |
法定代表人 | 王树涛 | 汪鹏飞 | 2020-11-04 |
董事 经理 监事 | 和晓楠,陆文,汪鹏飞*,张彦奇 | 李寅,陆文,汪鹏飞*,张彦奇 | 2019-01-28 |
董事 经理 监事 | (注:标有*标志的为法定代表人) 1 汪鹏飞* 董事长 2 和晓楠 董事 3 张彦奇 董事 4 张彦奇 经理 5 陆文 监事 | (注:标有*标志的为法定代表人) 1 汪鹏飞* 董事长 2 李寅 董事 3 张彦奇 董事 4 张彦奇 经理 5 陆文 监事 | 2019-01-28 |
董事 经理 监事 | 和晓楠, [新增]
陆文,
汪鹏飞*,
张彦奇 | 李寅, [退出]
陆文,
汪鹏飞*,
张彦奇 | 2019-01-28 |
董事 经理 监事 | 汪鹏飞* 董事长
张彦奇 董事
和晓楠 董事 [新增]
张彦奇 经理
陆文 监事
注:标有*标志的为法定代表人 | 汪鹏飞* 董事长
张彦奇 董事
李寅 董事 [退出]
张彦奇 经理
陆文 监事
注:标有*标志的为法定代表人 | 2019-01-28 |
法定代表人 | 汪鹏飞 | 汪鹏飞 | 2018-06-19 |
董事 经理 监事 | (注:标有*标志的为法定代表人) 1 汪鹏飞* 董事长 2 张彦奇 董事 3 李寅 董事 4 张彦奇 经理 5 陆文 监事 | (注:标有*标志的为法定代表人) 1 刘新建* 董事长 2 李寅 董事 3 张彦奇 董事 4 张彦奇 经理 5 陆文 监事 | 2018-06-19 |
董事 经理 监事 | 陆文,张彦奇,汪鹏飞*,李寅 | 李寅,陆文,张彦奇,刘新建* | 2018-06-19 |
董事 经理 监事 | 李寅,
陆文,
汪鹏飞*, [新增]
张彦奇 | 李寅,
刘新建*, [退出]
陆文,
张彦奇 | 2018-06-19 |
董事 经理 监事 | 汪鹏飞* 董事长 [新增]
张彦奇 董事
李寅 董事
张彦奇 经理
陆文 监事
注:标有*标志的为法定代表人 | 刘新建* 董事长 [退出]
李寅 董事
张彦奇 董事
张彦奇 经理
陆文 监事
注:标有*标志的为法定代表人 | 2018-06-19 |
法定代表人 | 汪鹏飞 | 刘新建 | 2018-06-19 |
董事 经理 监事 | 李寅,陆文,张彦奇,刘新建* | 李东辉,倪异为,李寅*,和晓楠 | 2017-11-21 |
董事 经理 监事 | (注:标有*标志的为法定代表人) 1 刘新建* 董事长 2 张彦奇 董事 3 李寅 董事 4 张彦奇 经理 5 陆文 监事 | (注:标有*标志的为法定代表人) 1 李寅* 董事长 2 和晓楠 董事 3 李东辉 董事 4 李寅* 经理 5 倪异为 监事 | 2017-11-21 |
法定代表人 | 刘新建 | 刘新建 | 2017-11-21 |
董事 经理 监事 | 李寅,
刘新建*, [新增]
陆文, [新增]
张彦奇 [新增] | 和晓楠, [退出]
李东辉, [退出]
李寅*,
倪异为 [退出] | 2017-11-21 |
董事 经理 监事 | 刘新建* 董事长 [新增]
李寅 董事
张彦奇 董事 [新增]
张彦奇 经理 [新增]
陆文 监事 [新增]
注:标有*标志的为法定代表人 | 李寅* 董事长
和晓楠 董事 [退出]
李东辉 董事 [退出]
李寅* 经理
倪异为 监事 [退出]
注:标有*标志的为法定代表人 | 2017-11-21 |
法定代表人 | 刘新建 | 李寅 | 2017-11-21 |
董事 经理 监事 | 和晓楠,李东辉,李寅*,倪异为 | 李世元,刘新建*,陆文,詹文山,张丽萍 | 2015-01-19 |
董事 经理 监事 | 和晓楠,李东辉,李寅*,倪异为 | 和晓楠,李东辉,李寅*,倪异为 | 2015-01-19 |
董事 经理 监事 | (注:标有*标志的为法定代表人) 1 李寅* 董事长 2 和晓楠 董事 3 李东辉 董事 4 李寅* 经理 5 倪异为 监事 | (注:标有*标志的为法定代表人) 1 刘新建* 董事长 2 张丽萍 董事 3 詹文山 董事 4 李世元 经理 5 陆文 监事 | 2015-01-19 |
董事 经理 监事 | 和晓楠, [新增]
李东辉, [新增]
李寅*, [新增]
倪异为 [新增] | 李世元, [退出]
刘新建*, [退出]
陆文, [退出]
詹文山, [退出]
张丽萍 [退出] | 2015-01-19 |
董事 经理 监事 | 李寅* 董事长 [新增]
和晓楠 董事 [新增]
李东辉 董事 [新增]
李寅* 经理 [新增]
倪异为 监事 [新增]
注:标有*标志的为法定代表人 | 刘新建* 董事长 [退出]
张丽萍 董事 [退出]
詹文山 董事 [退出]
李世元 经理 [退出]
陆文 监事 [退出]
注:标有*标志的为法定代表人 | 2015-01-19 |
法定代表人 | 李寅 | 刘新建 | 2015-01-19 |
法定代表人 | 刘新建 | 李寅 | 2015-01-19 |
董事(理事)、经理、监事 | | | 2015-01-19 |
注册资本 | 1000万元 | 3000万元 | 2014-07-07 |
注册资本 | 3000万 | 3000万 | 2014-07-07 |
注册资本 | 3000万( + 200% ) | 1000万 | 2014-07-07 |
注册资本 | 3000万元( + 200% ) | 1000万元 | 2014-07-07 |
住所 | 北京市海淀区海淀北二街8号6层710-282 | 北京市海淀区中关村大街18号8层04-1214 | 2014-02-26 |